軒城便當行
軒城便當行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 47960943 |
登記地址 | 臺南市關廟區香洋里中正路992號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 關廟區 香洋里 中正路 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 2018-03-30 |
變更日期 | 2019-07-04 |
資本額總額 | 50,000元 |
負責人或代表人 | 林惠玲 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080007907) |
登記種類 | 商業登記 |
軒城便當行的簡介
軒城便當行位於臺南市關廟區,營業登記地址:臺南市關廟區香洋里003鄰中正路992號1樓,軒城便當行的統一編號:47960943,軒城便當行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:50,000元,成立時間於2018-03-30登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1080007907)。
飼料零售業 ■ 食品什貨、飲料零售業 ■ 菸酒零售業 ■ 酒精零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
軒城便當行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
561112,便當、自助餐店
軒城便當行經濟部商業司登記所營事業項目
F203010,食品什貨、飲料零售業,F501060,餐館業,F501990,其他餐飲業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
軒城便當行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 107年03月商業設立登記清單2018-03-30 | 軒城便當行 | 林惠玲 | 50000 | 獨資 | 1070031520 | 臺南市關廟區香洋里中正路992號1樓 |
■ 記錄於 108年07月商業歇業登記清單2019-07-04 | 軒城便當行 | 林惠玲 | 50000 | 獨資 | 1080007907 | 臺南市關廟區香洋里中正路992號1樓 |
■ 記錄於 107年03月商業設立登記清單設立日期: 2018-03-30 | 商業名稱: 軒城便當行 | 負責人: 林惠玲 | 資本額: 50000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1070031520 | 商業所在地: 臺南市關廟區香洋里中正路992號1樓 |
■ 記錄於 108年07月商業歇業登記清單變更日期: 2019-07-04 | 商業名稱: 軒城便當行 | 負責人: 林惠玲 | 資本額: 50000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1080007907 | 商業所在地: 臺南市關廟區香洋里中正路992號1樓 |
同姓名董監事 林惠玲 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 林惠玲)林惠玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 斯揚林業社會企業股份有限公司 | 統一編號: 54231979 |
林惠玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 雙順漁業股份有限公司 | 統一編號: 00765737 |
林惠玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 570 | 所代表法人: | 順德漁業股份有限公司 | 統一編號: 00768848 |
林惠玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 椿生股份有限公司 | 統一編號: 02849706 |
林惠玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 伍中食品廠股份有限公司 | 統一編號: 03160108 |
林惠玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 麥飯泉股份有限公司 | 統一編號: 12659346 |
林惠玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 6246915 | 所代表法人: 財金資訊股份有限公司 | 財宏科技股份有限公司 | 統一編號: 12665305 |
林惠玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 光貝通訊工程有限公司 | 統一編號: 12844743 |
張林惠玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 馨和實業有限公司 | 統一編號: 12890957 |
林惠玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870000 | 所代表法人: | 明宏投資股份有限公司 | 統一編號: 13139837 |
林惠玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 斯揚林業社會企業股份有限公司 | 統一編號: 54231979 |
林惠玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 雙順漁業股份有限公司 | 統一編號: 00765737 |
林惠玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 570 | 所代表法人: | 順德漁業股份有限公司 | 統一編號: 00768848 |
林惠玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 椿生股份有限公司 | 統一編號: 02849706 |
林惠玲職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 伍中食品廠股份有限公司 | 統一編號: 03160108 |
林惠玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 麥飯泉股份有限公司 | 統一編號: 12659346 |
林惠玲職稱: 董事 | 持有股份數: 6246915 | 所代表法人: 財金資訊股份有限公司 | 財宏科技股份有限公司 | 統一編號: 12665305 |
林惠玲職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 光貝通訊工程有限公司 | 統一編號: 12844743 |
張林惠玲職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 馨和實業有限公司 | 統一編號: 12890957 |
林惠玲職稱: 董事 | 持有股份數: 1870000 | 所代表法人: | 明宏投資股份有限公司 | 統一編號: 13139837 |
[ 搜尋 林惠玲 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 林惠玲 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 3 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 林惠玲)林惠玲 | 公司名稱: 財金資訊股份有限公司 | 到職日期: 1110301 | 統一編號: 16744111 |
林惠玲 | 公司名稱: 柏銓事業有限公司 | 到職日期: 0770624 | 統一編號: 22963893 |
林惠玲 | 公司名稱: 榮嵩股份有限公司 | 到職日期: 0871202 | 統一編號: 52753281 |
林惠玲公司名稱: 財金資訊股份有限公司 | 到職日期: 1110301 | 統一編號: 16744111 |
林惠玲公司名稱: 柏銓事業有限公司 | 到職日期: 0770624 | 統一編號: 22963893 |
林惠玲公司名稱: 榮嵩股份有限公司 | 到職日期: 0871202 | 統一編號: 52753281 |
[ 搜尋 林惠玲 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 林惠玲 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林惠玲)極錩投資股份有限公司 | 公司統編: 80656325 | 新北市汐止區大同路3段425號 | 設立核准日期: 20031223 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
三羊投資股份有限公司 | 公司統編: 80656177 | 新北市汐止區大同路三段425號 | 設立核准日期: 20031223 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
建錩投資股份有限公司 | 公司統編: 80657909 | 新北市汐止區大同路三段425號 | 設立核准日期: 20031225 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
晨柏美材有限公司 | 公司統編: 27678428 | 臺中市豐原區翁子里富翁路260巷5號1樓 | 設立核准日期: 20050425 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
林惠玲 | 事務所名稱: 興達記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 彰化縣員林市惠來里26鄰園林大街72號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺北市,臺中市,臺南市,高雄市,新北市,桃園市,苗栗縣,南投縣,彰化縣,新竹市,雲林縣,嘉義縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第980937號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
第87屆臺陽美術特展 | (中華民國)臺陽美術協會 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
第87屆臺陽美術特展 | (中華民國)臺陽美術協會 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
林惠玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 斯揚林業社會企業股份有限公司 | 統一編號: 54231979 @ 董監事資料集 |
極錩投資股份有限公司公司統編: 80656325 | 新北市汐止區大同路3段425號 | 設立核准日期: 20031223 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
三羊投資股份有限公司公司統編: 80656177 | 新北市汐止區大同路三段425號 | 設立核准日期: 20031223 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
建錩投資股份有限公司公司統編: 80657909 | 新北市汐止區大同路三段425號 | 設立核准日期: 20031225 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
晨柏美材有限公司公司統編: 27678428 | 臺中市豐原區翁子里富翁路260巷5號1樓 | 設立核准日期: 20050425 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
林惠玲事務所名稱: 興達記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 彰化縣員林市惠來里26鄰園林大街72號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺北市,臺中市,臺南市,高雄市,新北市,桃園市,苗栗縣,南投縣,彰化縣,新竹市,雲林縣,嘉義縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第980937號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
第87屆臺陽美術特展(中華民國)臺陽美術協會 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
第87屆臺陽美術特展(中華民國)臺陽美術協會 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
林惠玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 斯揚林業社會企業股份有限公司 | 統一編號: 54231979 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 林惠玲 開放資料... ]
軒城便當行的地圖
軒城便當行的地址位於
臺南市關廟區香洋里003鄰中正路992號1樓開啟Google地圖視窗軒城便當行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
禾羚飲料店 統一編號: 85881976 | 薛盈麗 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110039990) | 臺南市關廟區香洋里中正路992號1樓 |
晶晶復康企業社 統一編號: 85956075 | 楊宗翰 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市關廟區香洋里中正路996之1號1樓 |
建元實業有限公司 統一編號: 86070222 | 解散 (文號: 2000-12-14 經89中字 第089542821號) | 臺南市關廟區香洋里中正路三一四巷五號 | |
圓滿早餐店 統一編號: 89016271 | 洪文慶 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110042179) | 臺南市關廟區香洋里中正路992號1樓 |
盛捷企業有限公司 統一編號: 90883088 | 林哲齊 | 核准設立 | 臺南市關廟區香洋里中正路931號3樓 |
白嶼藝術工作室 統一編號: 92439773 | 臺南市關廟區香洋里001鄰中正路926號 | ||
宏品小吃店 統一編號: 92447892 | 黃倩瑀 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市關廟區香洋里中正路965號1樓 |
懌思烘焙坊 統一編號: 92451966 | 周佑珊 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市關廟區香洋里中正路918號1樓 |
南都汽車股份有限公司關廟保修站 統一編號: 92489870 | 臺南市關廟區香洋里中正路939、941號 | ||
建華電腦彩券行 統一編號: 94964822 | 黃清華 | 歇業 - 獨資 | 臺南市關廟區香洋里中正路943號1樓 |
禾羚飲料店 統一編號: 85881976 | 負責人: 薛盈麗 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110039990) |
晶晶復康企業社 統一編號: 85956075 | 負責人: 楊宗翰 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
建元實業有限公司 統一編號: 86070222 | 狀態: 解散 (文號: 2000-12-14 經89中字 第089542821號) |
圓滿早餐店 統一編號: 89016271 | 負責人: 洪文慶 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110042179) |
盛捷企業有限公司 統一編號: 90883088 | 負責人: 林哲齊 | 狀態: 核准設立 |
白嶼藝術工作室 統一編號: 92439773 |
宏品小吃店 統一編號: 92447892 | 負責人: 黃倩瑀 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
懌思烘焙坊 統一編號: 92451966 | 負責人: 周佑珊 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
南都汽車股份有限公司關廟保修站 統一編號: 92489870 |
建華電腦彩券行 統一編號: 94964822 | 負責人: 黃清華 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 臺南市關廟區香洋里中正路 地址的商工登記... ]