仁居企業社
仁居企業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 47784778 |
登記地址 | 臺南市安平區平通里健康三街482巷3號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 安平區 平通里 健康三街 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 2016-09-06 |
變更日期 | 2018-02-26 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 吳冠穎 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070029936) |
登記種類 | 商業登記 |
仁居企業社的簡介
仁居企業社位於臺南市安平區,營業登記地址:臺南市安平區平通里健康三街482巷3號1樓,仁居企業社的統一編號:47784778,仁居企業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於2016-09-06登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1070029936)。
食用油脂批發業 ■ 菸酒批發業 ■ 飲料批發業 ■ 茶葉批發業 ■ 食品什貨批發業 ■ 酒精批發業 ■ 飼料批發業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
仁居企業社經濟部商業司登記所營事業項目
F102170,食品什貨批發業,F203010,食品什貨、飲料零售業,I501010,產品設計業,I599990,其他設計業,H703100,不動產租賃業,J901020,一般旅館業,JE01010,租賃業,I199990,其他顧問服務業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
仁居企業社的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 105年09月商業設立登記清單2016-09-06 | 仁居企業社 | 吳冠穎 | 200000 | 獨資 | 1050353377 | 臺南市安平區平通里健康三街482巷3號1樓 |
■ 記錄於 107年02月商業歇業登記清單2018-02-26 | 仁居企業社 | 吳冠穎 | 200000 | 獨資 | 1070029936 | 臺南市安平區平通里健康三街482巷3號1樓 |
■ 記錄於 105年09月商業設立登記清單設立日期: 2016-09-06 | 商業名稱: 仁居企業社 | 負責人: 吳冠穎 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1050353377 | 商業所在地: 臺南市安平區平通里健康三街482巷3號1樓 |
■ 記錄於 107年02月商業歇業登記清單變更日期: 2018-02-26 | 商業名稱: 仁居企業社 | 負責人: 吳冠穎 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1070029936 | 商業所在地: 臺南市安平區平通里健康三街482巷3號1樓 |
同姓名董監事 吳冠穎 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳冠穎)吳冠穎 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 燿新企業股份有限公司 | 統一編號: 16068011 |
吳冠穎 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 國怡股份有限公司 | 統一編號: 16565616 |
吳冠穎 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 945000 | 所代表法人: | 維誠開發股份有限公司 | 統一編號: 16869511 |
吳冠穎 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 丞一實業有限公司 | 統一編號: 22215125 |
吳冠穎 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 285000 | 所代表法人: | 埒發纖維股份有限公司 | 統一編號: 23278288 |
吳冠穎 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 940000 | 所代表法人: | 豆朋農業生物科技股份有限公司 | 統一編號: 27264270 |
吳冠穎 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 天衣國際事業股份有限公司 | 統一編號: 28213757 |
吳冠穎 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 亞巽科技股份有限公司 | 統一編號: 28490231 |
吳冠穎 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 龍盟環保交通有限公司 | 統一編號: 53378952 |
吳冠穎 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 卡詩緹娜國際股份有限公司 | 統一編號: 54686627 |
吳冠穎職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 燿新企業股份有限公司 | 統一編號: 16068011 |
吳冠穎職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 國怡股份有限公司 | 統一編號: 16565616 |
吳冠穎職稱: 監察人 | 持有股份數: 945000 | 所代表法人: | 維誠開發股份有限公司 | 統一編號: 16869511 |
吳冠穎職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 丞一實業有限公司 | 統一編號: 22215125 |
吳冠穎職稱: 董事長 | 持有股份數: 285000 | 所代表法人: | 埒發纖維股份有限公司 | 統一編號: 23278288 |
吳冠穎職稱: 監察人 | 持有股份數: 940000 | 所代表法人: | 豆朋農業生物科技股份有限公司 | 統一編號: 27264270 |
吳冠穎職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 天衣國際事業股份有限公司 | 統一編號: 28213757 |
吳冠穎職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 亞巽科技股份有限公司 | 統一編號: 28490231 |
吳冠穎職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 龍盟環保交通有限公司 | 統一編號: 53378952 |
吳冠穎職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 卡詩緹娜國際股份有限公司 | 統一編號: 54686627 |
[ 搜尋 吳冠穎 | 董監事資料集 開放資料... ]
地址 臺南市安平區平通里健康三街482巷3號1樓 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 臺南市安平區平通里健康三街482巷3號1樓)正億國際有限公司 | 統一編號: 27855373 | 電話號碼: 06-2998898 | 臺南市安平區平通里健康三街482巷22號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
正億國際有限公司統一編號: 27855373 | 電話號碼: 06-2998898 | 臺南市安平區平通里健康三街482巷22號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋 臺南市安平區平通里健康三街482巷3號1樓 開放資料... ]
姓名 吳冠穎 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳冠穎)健安健保藥局(六斗社區) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/05/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0988919800 | 機構負責人姓名: 吳冠穎 | 機構代碼: B31300018 | 機構種類: B3 | 地址全址: 嘉義縣六腳鄉六斗村嘉義縣六腳鄉六斗村六斗尾2鄰12號 @ 長照ABC據點 |
土庫藥局 | 電話: 56626225 | 地址鄉鎮市區: 土庫鎮 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 吳冠穎 @ 藥局基本資料 |
吳冠穎 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 燿新企業股份有限公司 | 統一編號: 16068011 @ 董監事資料集 |
吳冠穎 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 國怡股份有限公司 | 統一編號: 16565616 @ 董監事資料集 |
吳冠穎 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 945000 | 所代表法人: | 維誠開發股份有限公司 | 統一編號: 16869511 @ 董監事資料集 |
吳冠穎 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 丞一實業有限公司 | 統一編號: 22215125 @ 董監事資料集 |
吳冠穎 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 285000 | 所代表法人: | 埒發纖維股份有限公司 | 統一編號: 23278288 @ 董監事資料集 |
吳冠穎 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 940000 | 所代表法人: | 豆朋農業生物科技股份有限公司 | 統一編號: 27264270 @ 董監事資料集 |
健安健保藥局(六斗社區)特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/05/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0988919800 | 機構負責人姓名: 吳冠穎 | 機構代碼: B31300018 | 機構種類: B3 | 地址全址: 嘉義縣六腳鄉六斗村嘉義縣六腳鄉六斗村六斗尾2鄰12號 @ 長照ABC據點 |
土庫藥局電話: 56626225 | 地址鄉鎮市區: 土庫鎮 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 吳冠穎 @ 藥局基本資料 |
吳冠穎職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 燿新企業股份有限公司 | 統一編號: 16068011 @ 董監事資料集 |
吳冠穎職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 國怡股份有限公司 | 統一編號: 16565616 @ 董監事資料集 |
吳冠穎職稱: 監察人 | 持有股份數: 945000 | 所代表法人: | 維誠開發股份有限公司 | 統一編號: 16869511 @ 董監事資料集 |
吳冠穎職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 丞一實業有限公司 | 統一編號: 22215125 @ 董監事資料集 |
吳冠穎職稱: 董事長 | 持有股份數: 285000 | 所代表法人: | 埒發纖維股份有限公司 | 統一編號: 23278288 @ 董監事資料集 |
吳冠穎職稱: 監察人 | 持有股份數: 940000 | 所代表法人: | 豆朋農業生物科技股份有限公司 | 統一編號: 27264270 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 吳冠穎 開放資料... ]
仁居企業社的地圖
仁居企業社的地址位於
臺南市安平區平通里健康三街482巷3號1樓開啟Google地圖視窗仁居企業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
思源商行 統一編號: 85596570 | 吳瓊如 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090030863) | 臺南市安平區平通里健康三街592巷12號 |
煬寶工作室 統一編號: 85608436 | 林以如 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090035444) | 臺南市安平區平通里健康三街592巷55號3樓之5 |
漫日子文創咖啡店 統一編號: 85623470 | 宋信典 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110043127) | 臺南市安平區平通里健康三街576號1樓 |
漢宇照明燈飾行 統一編號: 85642531 | 吳咏聰 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市安平區平通里健康三街460巷62號5樓之10 |
美姿美容 統一編號: 85649083 | 何姿滿 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市安平區平通里健康三街592巷55號16樓之9 |
歐艾薇服飾 統一編號: 85863180 | 黃心怡 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市安平區平通里健康三街598號1樓 |
沐日甜室 統一編號: 85863323 | 黃葦婷 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市安平區平通里健康三街598號1樓 |
完勝實業 統一編號: 85898224 | 王國鼎 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100044400) | 臺南市安平區平通里健康三街592巷29號 |
日常商行 統一編號: 85932460 | 吳珮榕 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120040224) | 臺南市安平區平通里健康三街458號1樓 |
統傑冷氣冷凍行 統一編號: 88895144 | 楊登景 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市安平區健康三街582號1樓 |
思源商行 統一編號: 85596570 | 負責人: 吳瓊如 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090030863) |
煬寶工作室 統一編號: 85608436 | 負責人: 林以如 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090035444) |
漫日子文創咖啡店 統一編號: 85623470 | 負責人: 宋信典 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110043127) |
漢宇照明燈飾行 統一編號: 85642531 | 負責人: 吳咏聰 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
美姿美容 統一編號: 85649083 | 負責人: 何姿滿 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
歐艾薇服飾 統一編號: 85863180 | 負責人: 黃心怡 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
沐日甜室 統一編號: 85863323 | 負責人: 黃葦婷 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
完勝實業 統一編號: 85898224 | 負責人: 王國鼎 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100044400) |
日常商行 統一編號: 85932460 | 負責人: 吳珮榕 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120040224) |
統傑冷氣冷凍行 統一編號: 88895144 | 負責人: 楊登景 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 臺南市安平區平通里健康三街 地址的商工登記... ]