裕豐工業社
裕豐工業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 47170716 |
登記地址 | 新竹市東區復中里境福街79巷40號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新竹市 東區 復中里 境福街 |
登記機關 | 新竹市政府 |
設立日期 | 1978-08-30 |
變更日期 | 2006-08-11 |
資本額總額 | 9,000元 |
負責人或代表人 | 吳文龍 |
公司狀態 | 歇業 - 合夥 |
登記種類 | 商業登記 |
裕豐工業社的簡介
裕豐工業社位於新竹市東區,營業登記地址:新竹市東區復中里境福街79巷40號1樓,裕豐工業社的統一編號:47170716,裕豐工業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:9,000元,成立時間於1978-08-30登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 合夥。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
裕豐工業社經濟部商業司登記所營事業項目
機械零件修護買賣業務,(現場修護),汽車零件買賣業務,(新零件)
同姓名董監事 吳文龍 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳文龍)吳文龍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 儂特利食品有限公司 | 旭順食品股份有限公司 | 統一編號: 04399255 |
吳文龍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 經鴻貿易有限公司 | 統一編號: 20879553 |
吳文龍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 駿庭貿易股份有限公司 | 統一編號: 22720600 |
吳文龍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 伯定企業有限公司 | 統一編號: 23297047 |
吳文龍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 上倫環保股份有限公司 | 統一編號: 23719763 |
吳文龍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 幫您找人力資源管理顧問有限公司 | 統一編號: 24243935 |
吳文龍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 聲揚娛樂有限公司 | 統一編號: 24845789 |
吳文龍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠順管理顧問有限公司 | 統一編號: 28166213 |
吳文龍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 經緯科技股份有限公司 | 統一編號: 28405360 |
吳文龍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鼎祐企業有限公司 | 統一編號: 45144137 |
吳文龍職稱: 董事 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 儂特利食品有限公司 | 旭順食品股份有限公司 | 統一編號: 04399255 |
吳文龍職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 經鴻貿易有限公司 | 統一編號: 20879553 |
吳文龍職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 駿庭貿易股份有限公司 | 統一編號: 22720600 |
吳文龍職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 伯定企業有限公司 | 統一編號: 23297047 |
吳文龍職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 上倫環保股份有限公司 | 統一編號: 23719763 |
吳文龍職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 幫您找人力資源管理顧問有限公司 | 統一編號: 24243935 |
吳文龍職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 聲揚娛樂有限公司 | 統一編號: 24845789 |
吳文龍職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠順管理顧問有限公司 | 統一編號: 28166213 |
吳文龍職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 經緯科技股份有限公司 | 統一編號: 28405360 |
吳文龍職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鼎祐企業有限公司 | 統一編號: 45144137 |
[ 搜尋 吳文龍 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 吳文龍 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 吳文龍)吳文龍 | 公司名稱: 陶潤貿易有限公司 | 到職日期: 0771203 | 統一編號: 06784916 |
吳文龍公司名稱: 陶潤貿易有限公司 | 到職日期: 0771203 | 統一編號: 06784916 |
[ 搜尋 吳文龍 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 吳文龍 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳文龍)吳文龍地政士事務所 | 姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 高雄市苓雅區四維二路96-2號3樓-1 @ 地政士開業資料 |
吳文龍地政士事務所 | 姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 地政士開業資料 |
書法名家嚴建忠老師特展 | (中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
書法名家嚴建忠老師特展 | (中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
吳文龍地政士事務所 | 電話: 04-26633266 | 執照有效期限: 1160201 | 姓名: 吳○龍 | 事務所地址: 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
中華龍潛能發展協進會 | 團體會址: 臺中市沙鹿區中山路427號 | 成立日期: 1001112 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
中華龍潛能發展協進會 | 負責人: 吳文龍 | 設立時間: 1001112 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
中華體育文化協會 | 團體會址: 臺北市信義區忠孝東路4段516號7樓之3 | 成立日期: 1081229 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
吳文龍地政士事務所姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 高雄市苓雅區四維二路96-2號3樓-1 @ 地政士開業資料 |
吳文龍地政士事務所姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 地政士開業資料 |
書法名家嚴建忠老師特展(中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
書法名家嚴建忠老師特展(中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
吳文龍地政士事務所電話: 04-26633266 | 執照有效期限: 1160201 | 姓名: 吳○龍 | 事務所地址: 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
中華龍潛能發展協進會團體會址: 臺中市沙鹿區中山路427號 | 成立日期: 1001112 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
中華龍潛能發展協進會負責人: 吳文龍 | 設立時間: 1001112 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
中華體育文化協會團體會址: 臺北市信義區忠孝東路4段516號7樓之3 | 成立日期: 1081229 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
[ 搜尋 吳文龍 開放資料... ]
裕豐工業社的地圖
裕豐工業社的地址位於
新竹市東區復中里境福街79巷40號1樓開啟Google地圖視窗裕豐工業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
裕豐工業社 統一編號: 47170716 | 吳文龍 | 歇業 - 合夥 | 新竹市東區復中里境福街79巷40號1樓 |
裕豐工業社 統一編號: 47170716 | 負責人: 吳文龍 | 狀態: 歇業 - 合夥 |
[ 更多 新竹市東區復中里境福街 地址的商工登記... ]