臻定有限公司
臻定有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 43719930 |
登記地址 | 臺北市文山區下崙路11巷12號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 文山區 樟林里 下崙路 |
登記機關 | 臺北市政府 |
設立日期 | 2016-04-19 |
變更日期 | 2019-06-18 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 李麗華 |
公司狀態 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-02) |
登記種類 | 公司登記 |
臻定有限公司的簡介
臻定有限公司位於臺北市文山區,營業登記地址:臺北市文山區樟林里下崙路11巷12號,臻定有限公司的統一編號:43719930,臻定有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:200,000元,成立時間於2016-04-20登記設立,商業司營業登記狀態:解散 (核准解散日期: 2020-09-02)。
工程技術顧問業 ■ 農、林、漁、畜牧顧問業 ■ 工、礦顧問業 ■ 食品顧問業 ■ 航空顧問業 ■ 紡織顧問業 ■ 造船顧問業 ■ 投資顧問業 ■ 管理顧問業 ■ 藝術品諮詢顧問業 ■ 其他顧問服務業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
臻定有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
434011,室內裝潢工程,702099,其他管理顧問服務,740100,室內設計,711112,景觀建築服務
臻定有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
I199990,其他顧問服務業,E801010,室內裝潢業,I503010,景觀、室內設計業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
臻定有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 105年04月公司設立登記清單2016-04-19 | 臻定有限公司 | 褚定義 | 200000 | 臺北市中山區建國北路1段55號8樓 |
■ 記錄於 106年05月公司變更登記清單2017-05-04 | 臻定有限公司 | 吳再生 | 200000 | 臺北市中山區建國北路1段55號8樓 |
■ 記錄於 107年06月公司變更登記清單2018-06-01 | 臻定有限公司 | 吳再生 | 200000 | 臺北市文山區下崙路11巷12號1樓 |
■ 記錄於 108年06月公司變更登記清單2019-06-18 | 臻定有限公司 | 李麗華 | 200000 | 臺北市文山區下崙路11巷12號1樓 |
■ 記錄於 109年09月公司解散登記清單2016-04-19 ~ 2020-09-02 | 臻定有限公司 | 200000 | 臺北市文山區下崙路11巷12號1樓 |
■ 記錄於 105年04月公司設立登記清單核准設立日期: 2016-04-19 | 公司名稱: 臻定有限公司 | 代表人: 褚定義 | 資本額: 200000 | 公司所在地: 臺北市中山區建國北路1段55號8樓 |
■ 記錄於 106年05月公司變更登記清單核准變更日期: 2017-05-04 | 公司名稱: 臻定有限公司 | 代表人: 吳再生 | 資本額: 200000 | 公司所在地: 臺北市中山區建國北路1段55號8樓 |
■ 記錄於 107年06月公司變更登記清單核准變更日期: 2018-06-01 | 公司名稱: 臻定有限公司 | 代表人: 吳再生 | 資本額: 200000 | 公司所在地: 臺北市文山區下崙路11巷12號1樓 |
■ 記錄於 108年06月公司變更登記清單核准變更日期: 2019-06-18 | 公司名稱: 臻定有限公司 | 代表人: 李麗華 | 資本額: 200000 | 公司所在地: 臺北市文山區下崙路11巷12號1樓 |
■ 記錄於 109年09月公司解散登記清單核准設立日期: 2016-04-19 | 核准解散日期: 2020-09-02 | 公司名稱: 臻定有限公司 | 代表人: | 資本額: 200000 | 公司所在地: 臺北市文山區下崙路11巷12號1樓 |
同姓名董監事 李麗華 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 李麗華)李麗華 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680000 | 所代表法人: | 華鐳光電股份有限公司 | 統一編號: 28178533 |
李麗華 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 經華企業股份有限公司 | 統一編號: 30866043 |
李麗華 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 華鑫國際開發股份有限公司 | 統一編號: 53018964 |
李麗華 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 西華得國際開發股份有限公司 | 統一編號: 84341050 |
李麗華 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 汎野事業股份有限公司 | 統一編號: 04744931 |
楊李麗華 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 102500 | 所代表法人: | 霈源生物科技股份有限公司 | 統一編號: 12694940 |
李麗華 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 宜瑋工程有限公司 | 統一編號: 12892815 |
李麗華 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 卉鄉景觀工程有限公司 | 統一編號: 12981767 |
李麗華 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 中晟救護車股份有限公司 | 統一編號: 13073119 |
李麗華 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1138 | 所代表法人: | 頂好旅行社股份有限公司 | 統一編號: 16346330 |
李麗華職稱: 監察人 | 持有股份數: 680000 | 所代表法人: | 華鐳光電股份有限公司 | 統一編號: 28178533 |
李麗華職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 經華企業股份有限公司 | 統一編號: 30866043 |
李麗華職稱: 董事 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 華鑫國際開發股份有限公司 | 統一編號: 53018964 |
李麗華職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 西華得國際開發股份有限公司 | 統一編號: 84341050 |
李麗華職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 汎野事業股份有限公司 | 統一編號: 04744931 |
楊李麗華職稱: 監察人 | 持有股份數: 102500 | 所代表法人: | 霈源生物科技股份有限公司 | 統一編號: 12694940 |
李麗華職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 宜瑋工程有限公司 | 統一編號: 12892815 |
李麗華職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 卉鄉景觀工程有限公司 | 統一編號: 12981767 |
李麗華職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 中晟救護車股份有限公司 | 統一編號: 13073119 |
李麗華職稱: 董事長 | 持有股份數: 1138 | 所代表法人: | 頂好旅行社股份有限公司 | 統一編號: 16346330 |
[ 搜尋 李麗華 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 李麗華 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 李麗華)李麗華 | 公司名稱: 頂好旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0861215 | 統一編號: 16346330 |
李麗華 | 公司名稱: 臺灣名佳興業有限公司 | 到職日期: 0770808 | 統一編號: 23038181 |
李麗華公司名稱: 頂好旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0861215 | 統一編號: 16346330 |
李麗華公司名稱: 臺灣名佳興業有限公司 | 到職日期: 0770808 | 統一編號: 23038181 |
[ 搜尋 李麗華 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 李麗華 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 李麗華)臺灣巷弄裡的南洋味 | 東南亞教育科學文化協會、燦爛時光東南亞主題書店 | 活動起始日期: 2020/07/26 | 活動結束日期: 2020/12/13 @ 新住民主題區藝文活動 |
李麗華 | 事務所名稱: 李麗華記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 臺南市北 區六甲里公園路585號之22一樓 | 執行業務區域: 臺南市,高雄市,屏東縣 | 登錄字號: 南區國稅登字第98D0402號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
李麗華地政士事務所 | 姓名: 李麗華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-7237282 | 彰化縣彰化市興北里三民路237巷17號 @ 地政士開業資料 |
島創生.心創新. 2023: 朝陽科技大學大學社會責任年報 | 作者: 鄭堯任, 錢偉鈞, 李雁隆, 陶冠全, 李麗華等著 | 出版機構: 朝陽科大研究發展處 | 版次: | 預訂出版日: 2024-04-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 112 | 得獎紀錄: | ISBN: 9789865631703 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
財團法人嘉義市二二八紀念文教基金會附設陳澄波、二二八文化館 | 電話: 05-222-4525 | 嘉義市 嘉義市 | 地址: 國華街228-12號1樓 | 種類: 藝術類 | 主類別: 博物館 | 開放時間: 週一 ~ 週五13:00 ~ 17:00;休館時間:週六、週日 | 票價: 全部免費 @ 博物館 |
李麗華 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680000 | 所代表法人: | 華鐳光電股份有限公司 | 統一編號: 28178533 @ 董監事資料集 |
李麗華 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 經華企業股份有限公司 | 統一編號: 30866043 @ 董監事資料集 |
李麗華 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 華鑫國際開發股份有限公司 | 統一編號: 53018964 @ 董監事資料集 |
臺灣巷弄裡的南洋味東南亞教育科學文化協會、燦爛時光東南亞主題書店 | 活動起始日期: 2020/07/26 | 活動結束日期: 2020/12/13 @ 新住民主題區藝文活動 |
李麗華事務所名稱: 李麗華記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 臺南市北 區六甲里公園路585號之22一樓 | 執行業務區域: 臺南市,高雄市,屏東縣 | 登錄字號: 南區國稅登字第98D0402號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
李麗華地政士事務所姓名: 李麗華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-7237282 | 彰化縣彰化市興北里三民路237巷17號 @ 地政士開業資料 |
島創生.心創新. 2023: 朝陽科技大學大學社會責任年報作者: 鄭堯任, 錢偉鈞, 李雁隆, 陶冠全, 李麗華等著 | 出版機構: 朝陽科大研究發展處 | 版次: | 預訂出版日: 2024-04-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 112 | 得獎紀錄: | ISBN: 9789865631703 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
財團法人嘉義市二二八紀念文教基金會附設陳澄波、二二八文化館電話: 05-222-4525 | 嘉義市 嘉義市 | 地址: 國華街228-12號1樓 | 種類: 藝術類 | 主類別: 博物館 | 開放時間: 週一 ~ 週五13:00 ~ 17:00;休館時間:週六、週日 | 票價: 全部免費 @ 博物館 |
李麗華職稱: 監察人 | 持有股份數: 680000 | 所代表法人: | 華鐳光電股份有限公司 | 統一編號: 28178533 @ 董監事資料集 |
李麗華職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 經華企業股份有限公司 | 統一編號: 30866043 @ 董監事資料集 |
李麗華職稱: 董事 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 華鑫國際開發股份有限公司 | 統一編號: 53018964 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 李麗華 開放資料... ]
臻定有限公司的地圖
臻定有限公司的地址位於
臺北市文山區樟林里下崙路11巷12號開啟Google地圖視窗臻定有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
緯誠投資股份有限公司 統一編號: 53090199 | 吳沛純 | 核准設立 | 臺北市文山區下崙路11巷4號9樓 |
天臺寬廣藝境有限公司 統一編號: 53760388 | 褚定義 | 解散 (核准解散日期: 2019-08-30) | 臺北市文山區下崙路11巷12號1樓 |
生活光有限公司 統一編號: 53958591 | 翁曉韻 | 核准設立 | 臺北市文山區下崙路29之4號2樓 |
泓林水箱有限公司 統一編號: 54179684 | 賴俊霖 | 核准設立 | 臺北市文山區下崙路9之2號1樓 |
霧室國際有限公司 統一編號: 54313893 | 彭禹瑞 | 核准設立 | 臺北市文山區下崙路11巷33號6樓 |
東畇國際企業有限公司 統一編號: 66803579 | 聞芹利 | 核准設立 | 臺北市文山區下崙路11巷23號5樓 |
晉禾工程行 統一編號: 72992486 | 邱子晉 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074119630) | 臺北市文山區下崙路24之2號3樓 |
心惠足體概念養生館 統一編號: 76492883 | 臺北市文山區樟林里下崙路11巷13-1號及13-2號 | ||
松直實業有限公司 統一編號: 80505657 | 黃意雯 | 核准設立 | 臺北市文山區下崙路27之1號2樓 |
瑞展機電企業有限公司 統一編號: 83613960 | 翁秀月 | 核准設立 | 臺北市文山區下崙路11巷23號 |
緯誠投資股份有限公司 統一編號: 53090199 | 負責人: 吳沛純 | 狀態: 核准設立 |
天臺寬廣藝境有限公司 統一編號: 53760388 | 負責人: 褚定義 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2019-08-30) |
生活光有限公司 統一編號: 53958591 | 負責人: 翁曉韻 | 狀態: 核准設立 |
泓林水箱有限公司 統一編號: 54179684 | 負責人: 賴俊霖 | 狀態: 核准設立 |
霧室國際有限公司 統一編號: 54313893 | 負責人: 彭禹瑞 | 狀態: 核准設立 |
東畇國際企業有限公司 統一編號: 66803579 | 負責人: 聞芹利 | 狀態: 核准設立 |
晉禾工程行 統一編號: 72992486 | 負責人: 邱子晉 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074119630) |
心惠足體概念養生館 統一編號: 76492883 |
松直實業有限公司 統一編號: 80505657 | 負責人: 黃意雯 | 狀態: 核准設立 |
瑞展機電企業有限公司 統一編號: 83613960 | 負責人: 翁秀月 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 臺北市文山區樟林里下崙路 地址的商工登記... ]