弘庭開發有限公司
弘庭開發有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 42835398 |
登記地址 | 臺北市北投區中正街15號3樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 北投區 中央里 中正街 |
登記機關 | 臺北市政府 |
設立日期 | 2015-12-23 |
資本額總額 | 1,000,000元 |
負責人或代表人 | 黃建國 |
公司狀態 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-24) |
登記種類 | 公司登記 |
弘庭開發有限公司的簡介
弘庭開發有限公司位於臺北市北投區,營業登記地址:臺北市北投區中央里中正街15號3樓,弘庭開發有限公司的統一編號:42835398,弘庭開發有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:1,000,000元,成立時間於2015-12-24登記設立,商業司營業登記狀態:解散 (核准解散日期: 2020-11-24)。
國際貿易業 ■ 電信管制射頻器材輸入業 ■ 種苗輸出入業 ■ 野生動物輸出入業 ■ 槍砲彈藥刀械輸出入業 ■ 石油輸出業 ■ 警械輸出入業 ■ 石油輸入業 ■ 菸類輸入業 ■ 酒類輸入業 ■ 度量衡器輸入業 ■ 天然氣輸入業 ■ 其他輸出入業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
弘庭開發有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
681111,不動產買賣,681112,不動產租賃
弘庭開發有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
F401010,國際貿易業,H703100,不動產租賃業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務,H701010,住宅及大樓開發租售業,H701060,新市鎮、新社區開發業,H703090,不動產買賣業
弘庭開發有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 104年12月公司設立登記清單2015-12-23 | 弘庭開發有限公司 | 黃建國 | 1000000 | 臺北市北投區中正街15號3樓 |
■ 記錄於 109年11月公司解散登記清單2015-12-23 ~ 2020-11-24 | 弘庭開發有限公司 | 1000000 | 臺北市北投區中正街15號3樓 |
■ 記錄於 104年12月公司設立登記清單核准設立日期: 2015-12-23 | 公司名稱: 弘庭開發有限公司 | 代表人: 黃建國 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺北市北投區中正街15號3樓 |
■ 記錄於 109年11月公司解散登記清單核准設立日期: 2015-12-23 | 核准解散日期: 2020-11-24 | 公司名稱: 弘庭開發有限公司 | 代表人: | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺北市北投區中正街15號3樓 |
同姓名董監事 黃建國 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 黃建國)黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 宏典建設開發有限公司 | 統一編號: 93522383 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 國誠紙器有限公司 | 統一編號: 86167112 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 666666 | 所代表法人: | 屏果國際貿易有限公司 | 統一編號: 90499211 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新恭股份有限公司 | 統一編號: 05062567 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 谷亦鋁門窗有限公司 | 統一編號: 25197233 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鉅十有限公司 | 統一編號: 27552547 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 健熒科技股份有限公司 | 統一編號: 28165919 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5600000 | 所代表法人: | 隆寶鐵材有限公司 | 統一編號: 29001627 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 得茂眼鏡有限公司 | 統一編號: 80097081 |
黃建國 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 興源企業股份有限公司 | 統一編號: |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 宏典建設開發有限公司 | 統一編號: 93522383 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 國誠紙器有限公司 | 統一編號: 86167112 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 666666 | 所代表法人: | 屏果國際貿易有限公司 | 統一編號: 90499211 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新恭股份有限公司 | 統一編號: 05062567 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 谷亦鋁門窗有限公司 | 統一編號: 25197233 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鉅十有限公司 | 統一編號: 27552547 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 健熒科技股份有限公司 | 統一編號: 28165919 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 5600000 | 所代表法人: | 隆寶鐵材有限公司 | 統一編號: 29001627 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 得茂眼鏡有限公司 | 統一編號: 80097081 |
黃建國職稱: 常務董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 興源企業股份有限公司 | 統一編號: |
[ 搜尋 黃建國 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 黃建國 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 黃建國)黃建國 | 公司名稱: 得埔眼鏡有限公司 | 到職日期: 0900201 | 統一編號: 97386711 |
黃建國公司名稱: 得埔眼鏡有限公司 | 到職日期: 0900201 | 統一編號: 97386711 |
[ 搜尋 黃建國 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
地址 臺北市北投區中正街15號3樓 - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 所有 臺北市北投區中正街15號3樓)全木有限公司 | 地址: 臺北市北投區中正街15號1樓 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB31110328 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
力方室內裝修有限公司 | 地址: 臺北市北投區中正街15號1樓 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB84906155 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
全木有限公司地址: 臺北市北投區中正街15號1樓 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB31110328 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
力方室內裝修有限公司地址: 臺北市北投區中正街15號1樓 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB84906155 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
[ 搜尋 臺北市北投區中正街15號3樓 開放資料... ]
姓名 黃建國 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 黃建國)建昌藥局 | 電話: 67873777 | 地址鄉鎮市區: 七股區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 黃建國 @ 藥局基本資料 |
建昌藥局 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7873777 | 機構負責人姓名: 黃建國 | 機構代碼: B31400004 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺南市七股區大寮里大寮1之11號 @ 長照ABC據點 |
建昌藥局 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7873777 | 機構負責人姓名: 黃建國 | 機構代碼: B31400004 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺南市七股區大寮里大寮1之11號 @ 長照C據點 |
建昌藥局 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7873777 | 機構負責人姓名: 黃建國 | 機構代碼: B31400004 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺南市七股區大寮里大寮1之11號 @ 長照B據點 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 宏典建設開發有限公司 | 統一編號: 93522383 @ 董監事資料集 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 國誠紙器有限公司 | 統一編號: 86167112 @ 董監事資料集 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 666666 | 所代表法人: | 屏果國際貿易有限公司 | 統一編號: 90499211 @ 董監事資料集 |
鉅十有限公司 | 電話: (02)26081112 | 許可證起始日: 20190517 | 許可證終止日: 20210516 | 負責人姓名: 黃建國 | 機構地址: 新北市林口區麗園一街6巷6號1樓之4 | 終止營業日期: 20210517 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
建昌藥局電話: 67873777 | 地址鄉鎮市區: 七股區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 黃建國 @ 藥局基本資料 |
建昌藥局特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7873777 | 機構負責人姓名: 黃建國 | 機構代碼: B31400004 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺南市七股區大寮里大寮1之11號 @ 長照ABC據點 |
建昌藥局特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7873777 | 機構負責人姓名: 黃建國 | 機構代碼: B31400004 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺南市七股區大寮里大寮1之11號 @ 長照C據點 |
建昌藥局特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7873777 | 機構負責人姓名: 黃建國 | 機構代碼: B31400004 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺南市七股區大寮里大寮1之11號 @ 長照B據點 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 宏典建設開發有限公司 | 統一編號: 93522383 @ 董監事資料集 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 國誠紙器有限公司 | 統一編號: 86167112 @ 董監事資料集 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 666666 | 所代表法人: | 屏果國際貿易有限公司 | 統一編號: 90499211 @ 董監事資料集 |
鉅十有限公司電話: (02)26081112 | 許可證起始日: 20190517 | 許可證終止日: 20210516 | 負責人姓名: 黃建國 | 機構地址: 新北市林口區麗園一街6巷6號1樓之4 | 終止營業日期: 20210517 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
[ 搜尋 黃建國 開放資料... ]
弘庭開發有限公司的地圖
弘庭開發有限公司的地址位於
臺北市北投區中央里中正街15號3樓開啟Google地圖視窗弘庭開發有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
高登國際實業有限公司 統一編號: 80274924 | 高志強 | 核准設立 | 臺北市北投區中正街11號1樓 |
福滿禮儀有限公司 統一編號: 80514136 | 呂隶彥 | 核准設立 | 臺北市北投區中正街38號 |
新紘圖工程有限公司 統一編號: 80676912 | 吳宗霖 | 核准設立 | 臺北市北投區中正街49巷19號1樓 |
大光瓦斯有限公司 統一編號: 82808544 | 王琮詠 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-06) | 臺北市北投區中正街86號1樓 |
誠信人力資源顧問有限公司 統一編號: 82951739 | 何慧玲 | 核准設立 | 臺北市北投區中正街36號4樓 |
東源禮儀用品行 統一編號: 83937665 | 陳政宏 | 核准設立 - 獨資 | 臺北市北投區中正街11號1樓 |
力方室內裝修有限公司 統一編號: 84906155 | 薛瑤琴 | 核准設立 | 臺北市北投區中正街15號1樓 |
厚望實業有限公司 統一編號: 84933548 | 張珮菁 | 核准設立 | 臺北市北投區中正街85號 |
海絲迪亞廚房 統一編號: 88087240 | 劉小菁 | 核准設立 - 獨資 | 臺北市北投區中正街64號1樓 |
何國賓 統一編號: 88133687 | 臺北市北投區中央里中正街86號 |
高登國際實業有限公司 統一編號: 80274924 | 負責人: 高志強 | 狀態: 核准設立 |
福滿禮儀有限公司 統一編號: 80514136 | 負責人: 呂隶彥 | 狀態: 核准設立 |
新紘圖工程有限公司 統一編號: 80676912 | 負責人: 吳宗霖 | 狀態: 核准設立 |
大光瓦斯有限公司 統一編號: 82808544 | 負責人: 王琮詠 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2020-08-06) |
誠信人力資源顧問有限公司 統一編號: 82951739 | 負責人: 何慧玲 | 狀態: 核准設立 |
東源禮儀用品行 統一編號: 83937665 | 負責人: 陳政宏 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
力方室內裝修有限公司 統一編號: 84906155 | 負責人: 薛瑤琴 | 狀態: 核准設立 |
厚望實業有限公司 統一編號: 84933548 | 負責人: 張珮菁 | 狀態: 核准設立 |
海絲迪亞廚房 統一編號: 88087240 | 負責人: 劉小菁 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
何國賓 統一編號: 88133687 |
[ 更多 臺北市北投區中央里中正街 地址的商工登記... ]