建德社
建德社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 41730810 |
登記地址 | 宜蘭縣蘇澳鎮南寧里華山路73號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 宜蘭縣 蘇澳鎮 南寧里 華山路 |
登記機關 | 宜蘭縣政府 |
設立日期 | 1976-12-01 |
變更日期 | 2008-04-07 |
資本額總額 | 300元 |
負責人或代表人 | 蔡玉珍 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
建德社的簡介
建德社位於宜蘭縣蘇澳鎮,營業登記地址:宜蘭縣蘇澳鎮南寧里華山路73號,建德社的統一編號:41730810,建德社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:300元,成立時間於1976-12-01登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
宜蘭市 ■ 頭城鎮 ■ 礁溪鄉 ■ 壯圍鄉 ■ 員山鄉 ■ 羅東鎮 ■ 三星鄉 ■ 大同鄉 ■ 五結鄉 ■ 冬山鄉 ■ 蘇澳鎮 ■ 南澳鄉 ■ 釣魚臺列嶼
建德社經濟部商業司登記所營事業項目
圖書文具紙簿買賣
建德社 - 黃頁資料
(以下顯示 2 筆)
建德社地址: 宜蘭縣蘇澳鎮華山路73號 | 電話: 03-996-3933 |
建德社地址: 宜蘭縣蘇澳鎮中山路88號 | 電話: 03-996-3932 |
同姓名董監事 蔡玉珍 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 蔡玉珍)蔡玉珍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 570 | 所代表法人: | 捷通股份有限公司 | 統一編號: 11661029 |
蔡玉珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3150 | 所代表法人: | 天明船務代理股份有限公司 | 統一編號: 22852974 |
蔡玉珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 隆宇建設股份有限公司 | 統一編號: 23223215 |
蔡玉珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 八季國際驗證股份有限公司 | 統一編號: 24678635 |
何蔡玉珍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 怡美股份有限公司 | 統一編號: 53488249 |
蔡玉珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 弘偉實業股份有限公司 | 統一編號: 60220859 |
蔡玉珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 弘佳工業股份有限公司 | 統一編號: 60327901 |
蔡玉珍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 角子熊國際餐飲股份有限公司 | 統一編號: 67411002 |
蔡玉珍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 昌和船務代理股份有限公司 | 統一編號: 83410796 |
蔡玉珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 182000 | 所代表法人: | 弘鼎橡膠工業股份有限公司 | 統一編號: 84507039 |
蔡玉珍職稱: 董事長 | 持有股份數: 570 | 所代表法人: | 捷通股份有限公司 | 統一編號: 11661029 |
蔡玉珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 3150 | 所代表法人: | 天明船務代理股份有限公司 | 統一編號: 22852974 |
蔡玉珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 隆宇建設股份有限公司 | 統一編號: 23223215 |
蔡玉珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 八季國際驗證股份有限公司 | 統一編號: 24678635 |
何蔡玉珍職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 怡美股份有限公司 | 統一編號: 53488249 |
蔡玉珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 弘偉實業股份有限公司 | 統一編號: 60220859 |
蔡玉珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 弘佳工業股份有限公司 | 統一編號: 60327901 |
蔡玉珍職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 角子熊國際餐飲股份有限公司 | 統一編號: 67411002 |
蔡玉珍職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 昌和船務代理股份有限公司 | 統一編號: 83410796 |
蔡玉珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 182000 | 所代表法人: | 弘鼎橡膠工業股份有限公司 | 統一編號: 84507039 |
[ 搜尋 蔡玉珍 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 蔡玉珍 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 4 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 蔡玉珍)蔡玉珍 | 公司名稱: 超藝照相器材有限公司 | 到職日期: 0840410 | 統一編號: 05118393 |
蔡玉珍 | 公司名稱: 百樂國際旅行社股份有限公司 | 到職日期: 1071011 | 統一編號: 80692201 |
楊蔡玉珍 | 公司名稱: 新豐泰有限公司 | 到職日期: 0810101 | 統一編號: 86571915 |
蔡玉珍 | 公司名稱: 華豪旅行社有限公司 | 到職日期: 1060109 | 統一編號: 97158012 |
蔡玉珍公司名稱: 超藝照相器材有限公司 | 到職日期: 0840410 | 統一編號: 05118393 |
蔡玉珍公司名稱: 百樂國際旅行社股份有限公司 | 到職日期: 1071011 | 統一編號: 80692201 |
楊蔡玉珍公司名稱: 新豐泰有限公司 | 到職日期: 0810101 | 統一編號: 86571915 |
蔡玉珍公司名稱: 華豪旅行社有限公司 | 到職日期: 1060109 | 統一編號: 97158012 |
[ 搜尋 蔡玉珍 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
名稱 建德社 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 建德社)新北市鶯歌區建德社區發展協會(社照C) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928863966 | 機構負責人姓名: 張進益 | 機構代碼: BF0200042 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區建德里中正一路建德巷22號 @ 長照ABC據點 |
新北市鶯歌區建德社區發展協會(社照C) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928863966 | 機構負責人姓名: 張進益 | 機構代碼: BF0200042 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區建德里中正一路建德巷22號 @ 長照C據點 |
新北市鶯歌區建德社區發展協會(社照C) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928863966 | 機構負責人姓名: 張進益 | 機構代碼: BF0200042 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區建德里中正一路建德巷22號 @ 長照B據點 |
新北市鶯歌區建德社區發展協會(社照C) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/02/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928863966 | 機構負責人姓名: 張進益 | 機構代碼: BF0200042 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區建德里中正一路建德巷22號 @ 長照ABC據點 |
新北市鶯歌區建德社區發展協會(社照C) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/02/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928863966 | 機構負責人姓名: 張進益 | 機構代碼: BF0200042 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區建德里中正一路建德巷22號 @ 長照C據點 |
新北市鶯歌區建德社區發展協會(社照C) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/02/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928863966 | 機構負責人姓名: 張進益 | 機構代碼: BF0200042 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區建德里中正一路建德巷22號 @ 長照B據點 |
新北市鶯歌區建德社區發展協會(社照C) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0928863966 | 機構負責人姓名: 張進益 | 機構代碼: BF0200042 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區建德里中正一路建德巷22號 @ 長照ABC據點 |
新北市鶯歌區建德社區發展協會(社照C) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0928863966 | 機構負責人姓名: 張進益 | 機構代碼: BF0200042 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區建德里中正一路建德巷22號 @ 長照C據點 |
新北市鶯歌區建德社區發展協會(社照C)特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928863966 | 機構負責人姓名: 張進益 | 機構代碼: BF0200042 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區建德里中正一路建德巷22號 @ 長照ABC據點 |
新北市鶯歌區建德社區發展協會(社照C)特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928863966 | 機構負責人姓名: 張進益 | 機構代碼: BF0200042 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區建德里中正一路建德巷22號 @ 長照C據點 |
新北市鶯歌區建德社區發展協會(社照C)特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928863966 | 機構負責人姓名: 張進益 | 機構代碼: BF0200042 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區建德里中正一路建德巷22號 @ 長照B據點 |
新北市鶯歌區建德社區發展協會(社照C)特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/02/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928863966 | 機構負責人姓名: 張進益 | 機構代碼: BF0200042 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區建德里中正一路建德巷22號 @ 長照ABC據點 |
新北市鶯歌區建德社區發展協會(社照C)特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/02/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928863966 | 機構負責人姓名: 張進益 | 機構代碼: BF0200042 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區建德里中正一路建德巷22號 @ 長照C據點 |
新北市鶯歌區建德社區發展協會(社照C)特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/02/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928863966 | 機構負責人姓名: 張進益 | 機構代碼: BF0200042 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區建德里中正一路建德巷22號 @ 長照B據點 |
新北市鶯歌區建德社區發展協會(社照C)特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0928863966 | 機構負責人姓名: 張進益 | 機構代碼: BF0200042 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區建德里中正一路建德巷22號 @ 長照ABC據點 |
新北市鶯歌區建德社區發展協會(社照C)特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0928863966 | 機構負責人姓名: 張進益 | 機構代碼: BF0200042 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區建德里中正一路建德巷22號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋 建德社 開放資料... ]
姓名 蔡玉珍 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 蔡玉珍)樂華夜市佳佳香鍋貼 | 電話: 886-2-29222948 | 地址: 新北市234永和區永和路一段114號 | 營業時間: 10:00 - 22:30 / 過年有休 | 描述: 「佳佳香鍋貼」只賣鍋貼和酸辣湯,靠著這兩樣東西,老闆娘蔡玉珍就可以一做24逾年,想必有她獨到之處,「佳佳香鍋貼」剛開始只是路邊攤,現在不但開起了店,還有13家加盟店。賴雅妍說:「我也是從騎腳車開始吃,... @ 餐飲 - 觀光資訊資料庫 |
蔡玉珍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 570 | 所代表法人: | 捷通股份有限公司 | 統一編號: 11661029 @ 董監事資料集 |
蔡玉珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3150 | 所代表法人: | 天明船務代理股份有限公司 | 統一編號: 22852974 @ 董監事資料集 |
蔡玉珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 隆宇建設股份有限公司 | 統一編號: 23223215 @ 董監事資料集 |
蔡玉珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 八季國際驗證股份有限公司 | 統一編號: 24678635 @ 董監事資料集 |
何蔡玉珍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 怡美股份有限公司 | 統一編號: 53488249 @ 董監事資料集 |
蔡玉珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 弘偉實業股份有限公司 | 統一編號: 60220859 @ 董監事資料集 |
蔡玉珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 弘佳工業股份有限公司 | 統一編號: 60327901 @ 董監事資料集 |
樂華夜市佳佳香鍋貼電話: 886-2-29222948 | 地址: 新北市234永和區永和路一段114號 | 營業時間: 10:00 - 22:30 / 過年有休 | 描述: 「佳佳香鍋貼」只賣鍋貼和酸辣湯,靠著這兩樣東西,老闆娘蔡玉珍就可以一做24逾年,想必有她獨到之處,「佳佳香鍋貼」剛開始只是路邊攤,現在不但開起了店,還有13家加盟店。賴雅妍說:「我也是從騎腳車開始吃,... @ 餐飲 - 觀光資訊資料庫 |
蔡玉珍職稱: 董事長 | 持有股份數: 570 | 所代表法人: | 捷通股份有限公司 | 統一編號: 11661029 @ 董監事資料集 |
蔡玉珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 3150 | 所代表法人: | 天明船務代理股份有限公司 | 統一編號: 22852974 @ 董監事資料集 |
蔡玉珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 隆宇建設股份有限公司 | 統一編號: 23223215 @ 董監事資料集 |
蔡玉珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 八季國際驗證股份有限公司 | 統一編號: 24678635 @ 董監事資料集 |
何蔡玉珍職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 怡美股份有限公司 | 統一編號: 53488249 @ 董監事資料集 |
蔡玉珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 弘偉實業股份有限公司 | 統一編號: 60220859 @ 董監事資料集 |
蔡玉珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 弘佳工業股份有限公司 | 統一編號: 60327901 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 蔡玉珍 開放資料... ]
建德社的地圖
建德社的地址位於
宜蘭縣蘇澳鎮南寧里華山路73號開啟Google地圖視窗建德社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
亞西亞西服號 統一編號: 40589217 | 楊德信 | 歇業 - 獨資 | 宜蘭縣蘇澳鎮南寧里華山路82號 |
南裕中藥房 統一編號: 40591473 | 黃鎮來 | 核准設立 - 獨資 | 宜蘭縣蘇澳鎮南寧里華山路83號 |
立昇板金電焊修理部 統一編號: 40602387 | 邱阿清 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020903301) | 宜蘭縣蘇澳鎮南寧里華山路二九號 |
金春漁網行 統一編號: 40604202 | 黃秀梅 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100900522) | 宜蘭縣蘇澳鎮南寧里華山路四十巷十五號一樓 |
大森撞球俱樂部 統一編號: 41535605 | 陳林木未 | 歇業 - 獨資 | 宜蘭縣蘇澳鎮南寧里華山路63號 |
永順百貨行 統一編號: 41581662 | 雷葉美雲 | 歇業 - 獨資 | 宜蘭縣蘇澳鎮南寧里華山路77號 |
沙龍攝影社 統一編號: 41631614 | 黃明德 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110904314) | 宜蘭縣蘇澳鎮南寧里華山路87號一樓 |
協力五金行 統一編號: 41635415 | 王春雄 | 撤銷 - 獨資 | 宜蘭縣蘇澳鎮南寧里華山路11號 |
金勝昌 統一編號: 41672706 | 黃陳色良 | 核准設立 - 獨資 | 宜蘭縣蘇澳鎮南寧里華山路一二號 |
信一電業行 統一編號: 41697002 | 吳信吉 | 撤銷 - 獨資 | 宜蘭縣蘇澳鎮南寧里華山路85號 |
亞西亞西服號 統一編號: 40589217 | 負責人: 楊德信 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
南裕中藥房 統一編號: 40591473 | 負責人: 黃鎮來 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
立昇板金電焊修理部 統一編號: 40602387 | 負責人: 邱阿清 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020903301) |
金春漁網行 統一編號: 40604202 | 負責人: 黃秀梅 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100900522) |
大森撞球俱樂部 統一編號: 41535605 | 負責人: 陳林木未 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
永順百貨行 統一編號: 41581662 | 負責人: 雷葉美雲 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
沙龍攝影社 統一編號: 41631614 | 負責人: 黃明德 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110904314) |
協力五金行 統一編號: 41635415 | 負責人: 王春雄 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
金勝昌 統一編號: 41672706 | 負責人: 黃陳色良 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
信一電業行 統一編號: 41697002 | 負責人: 吳信吉 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
[ 更多 宜蘭縣蘇澳鎮南寧里華山路 地址的商工登記... ]