真好中彩券行
真好中彩券行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 37586975 |
登記地址 | 臺南市南區大恩里國民路169號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 南區 大恩里 國民路 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 2013-10-15 |
變更日期 | 2024-04-30 |
資本額總額 | 80,000元 |
負責人或代表人 | 李麗真 |
公司狀態 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
真好中彩券行的簡介
真好中彩券行位於臺南市南區,營業登記地址:臺南市南區大恩里國民路169號1樓,真好中彩券行的統一編號:37586975,真好中彩券行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:80,000元,成立時間於2013-10-15登記設立,商業司營業登記狀態:歇業/撤銷 - 獨資。
影印業 ■ 打字業 ■ 剪報業 ■ 翻譯業 ■ 理貨包裝業 ■ 公證業 ■ 管理系統驗證業 ■ 排版業 ■ 人力派遣業 ■ 網路認證服務業 ■ 公益彩券代理業 ■ 公益彩券經銷業 ■ 市場研究及民意調查業 ■ 餐具清洗業 ■ 遊說業 ■ 運動彩券代理業 ■ 運動彩券經銷業 ■ 其他工商服務業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
真好中彩券行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
920011,彩券銷售
真好中彩券行經濟部商業司登記所營事業項目
IZ14020,公益彩券經銷業,JZ99160,刻印業,F299990,其他零售業,F199990,其他批發業,IZ01010,影印業
真好中彩券行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 102年10月商業設立登記清單2013-10-15 | 真好中彩券行 | 李麗真 | 80000 | 獨資 | 1020853332 | 臺南市南區大恩里國民路169號1樓 |
■ 記錄於 113年04月商業歇業登記清單2024-04-30 | 真好中彩券行 | 李麗真 | 80000 | 獨資 | 1130012577 | 臺南市南區大恩里國民路169號1樓 |
■ 記錄於 102年10月商業設立登記清單設立日期: 2013-10-15 | 商業名稱: 真好中彩券行 | 負責人: 李麗真 | 資本額: 80000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1020853332 | 商業所在地: 臺南市南區大恩里國民路169號1樓 |
■ 記錄於 113年04月商業歇業登記清單變更日期: 2024-04-30 | 商業名稱: 真好中彩券行 | 負責人: 李麗真 | 資本額: 80000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1130012577 | 商業所在地: 臺南市南區大恩里國民路169號1樓 |
同姓名董監事 李麗真 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 李麗真)李麗真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百分百不動產經紀股份有限公司 | 統一編號: 13127620 |
李麗真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 梓豪食品有限公司 | 統一編號: 24601756 |
李麗真 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 永能投資股份有限公司 | 統一編號: 27955582 |
李麗真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 維爾立方有限公司 | 統一編號: 28711023 |
李麗真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80 | 所代表法人: | 佳昀建設股份有限公司 | 統一編號: 36004677 |
李麗真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墨爾生活美學廚櫃實業有限公司 | 統一編號: 52315369 |
李麗真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 17499999 | 所代表法人: | 歐亞投資實業有限公司 | 統一編號: 54366384 |
李麗真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 6080000 | 所代表法人: | 上鉅通運有限公司 | 統一編號: 79993524 |
李麗真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 佳育建設有限公司 | 統一編號: 89685878 |
李麗真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 普昇實業股份有限公司 | 統一編號: |
李麗真職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百分百不動產經紀股份有限公司 | 統一編號: 13127620 |
李麗真職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 梓豪食品有限公司 | 統一編號: 24601756 |
李麗真職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 永能投資股份有限公司 | 統一編號: 27955582 |
李麗真職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 維爾立方有限公司 | 統一編號: 28711023 |
李麗真職稱: 監察人 | 持有股份數: 80 | 所代表法人: | 佳昀建設股份有限公司 | 統一編號: 36004677 |
李麗真職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墨爾生活美學廚櫃實業有限公司 | 統一編號: 52315369 |
李麗真職稱: 董事 | 持有股份數: 17499999 | 所代表法人: | 歐亞投資實業有限公司 | 統一編號: 54366384 |
李麗真職稱: 董事 | 持有股份數: 6080000 | 所代表法人: | 上鉅通運有限公司 | 統一編號: 79993524 |
李麗真職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 佳育建設有限公司 | 統一編號: 89685878 |
李麗真職稱: 監察人 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 普昇實業股份有限公司 | 統一編號: |
[ 搜尋 李麗真 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 李麗真 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 李麗真)崇恩居家護理所 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3520649 | 機構負責人姓名: 李麗真 | 機構代碼: B11500048 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市楠梓區宏昌街135號1樓 @ 長照ABC據點 |
崇恩居家護理所 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3520649 | 機構負責人姓名: 李麗真 | 機構代碼: B11500048 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市楠梓區宏昌街135號1樓 @ 長照C據點 |
崇恩居家護理所 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3520649 | 機構負責人姓名: 李麗真 | 機構代碼: B11500048 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市楠梓區宏昌街135號1樓 @ 長照B據點 |
李麗真 | 食品業者登錄字號: N-200177351-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 87228910 | 彰化縣福興鄉福興村沿海路五段25號 @ 食品業者登錄資料集 |
李麗真 | 食品業者登錄字號: N-200177351-00001-7 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 87228910 | 彰化縣福興鄉沿海路五段25號 @ 食品業者登錄資料集 |
李麗真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百分百不動產經紀股份有限公司 | 統一編號: 13127620 @ 董監事資料集 |
李麗真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 梓豪食品有限公司 | 統一編號: 24601756 @ 董監事資料集 |
李麗真 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 永能投資股份有限公司 | 統一編號: 27955582 @ 董監事資料集 |
崇恩居家護理所特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3520649 | 機構負責人姓名: 李麗真 | 機構代碼: B11500048 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市楠梓區宏昌街135號1樓 @ 長照ABC據點 |
崇恩居家護理所特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3520649 | 機構負責人姓名: 李麗真 | 機構代碼: B11500048 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市楠梓區宏昌街135號1樓 @ 長照C據點 |
崇恩居家護理所特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3520649 | 機構負責人姓名: 李麗真 | 機構代碼: B11500048 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市楠梓區宏昌街135號1樓 @ 長照B據點 |
李麗真食品業者登錄字號: N-200177351-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 87228910 | 彰化縣福興鄉福興村沿海路五段25號 @ 食品業者登錄資料集 |
李麗真食品業者登錄字號: N-200177351-00001-7 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 87228910 | 彰化縣福興鄉沿海路五段25號 @ 食品業者登錄資料集 |
李麗真職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百分百不動產經紀股份有限公司 | 統一編號: 13127620 @ 董監事資料集 |
李麗真職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 梓豪食品有限公司 | 統一編號: 24601756 @ 董監事資料集 |
李麗真職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 永能投資股份有限公司 | 統一編號: 27955582 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 李麗真 開放資料... ]
真好中彩券行的地圖
真好中彩券行的地址位於
臺南市南區大恩里國民路169號1樓開啟Google地圖視窗真好中彩券行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
新藝廣告社 統一編號: 87845998 | 吳順發 | 歇業 - 獨資 | 臺南市南區大恩里國民路237號1樓 |
燁鋒合板建材行 統一編號: 87846336 | 游美涕 | 歇業 - 獨資 | 臺南市南區大恩里國民路125號3樓(僅供辦公使用) |
三峰茶行 統一編號: 87850160 | 王莉娟 | 歇業 - 獨資 | 臺南市南區大恩里國民路193號1樓 |
仁美鮮花店 統一編號: 87861461 | 林月娥 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市南區大恩里國民路207號1樓 |
冠德汽車百貨行 統一編號: 87864559 | 張安進 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100048997) | 臺南市南區大恩里國民路75號 |
豊盟行 統一編號: 87865810 | 林久吉 | 歇業 - 獨資 | 臺南市南區大恩里國民路165巷7弄24號1樓 |
妮詩髮型名店 統一編號: 87869246 | 戴淑敏 | 歇業 - 獨資 | 臺南市南區大恩里國民路128號1樓 |
佳和汽車電機行 統一編號: 87870546 | 臺南市南區大恩里國民路26號 | ||
安得益實業社 統一編號: 87874058 | 陳詠璆 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市南區大恩里國民路107號1樓 |
御鑪齋企業社 統一編號: 88889375 | 王添福 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市南區大恩里國民路114號1樓 |
新藝廣告社 統一編號: 87845998 | 負責人: 吳順發 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
燁鋒合板建材行 統一編號: 87846336 | 負責人: 游美涕 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
三峰茶行 統一編號: 87850160 | 負責人: 王莉娟 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
仁美鮮花店 統一編號: 87861461 | 負責人: 林月娥 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
冠德汽車百貨行 統一編號: 87864559 | 負責人: 張安進 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100048997) |
豊盟行 統一編號: 87865810 | 負責人: 林久吉 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
妮詩髮型名店 統一編號: 87869246 | 負責人: 戴淑敏 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
佳和汽車電機行 統一編號: 87870546 |
安得益實業社 統一編號: 87874058 | 負責人: 陳詠璆 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
御鑪齋企業社 統一編號: 88889375 | 負責人: 王添福 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
[ 更多 臺南市南區大恩里國民路 地址的商工登記... ]