元鮮手工蛋糕坊
元鮮手工蛋糕坊的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 36830923 |
登記地址 | 臺南市安南區州南里安和路4段533巷151弄76號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 安南區 州南里 安和路4段 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 2012-05-28 |
變更日期 | 2014-04-18 |
資本額總額 | 30,000元 |
負責人或代表人 | 黃秀玲 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030262008) |
登記種類 | 商業登記 |
元鮮手工蛋糕坊的簡介
元鮮手工蛋糕坊位於臺南市安南區,營業登記地址:臺南市安南區州南里安和路4段533巷151弄76號1樓,元鮮手工蛋糕坊的統一編號:36830923,元鮮手工蛋糕坊的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:30,000元,成立時間於2012-05-28登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1030262008)。
飼料零售業 ■ 食品什貨、飲料零售業 ■ 菸酒零售業 ■ 酒精零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
元鮮手工蛋糕坊經濟部商業司登記所營事業項目
F203010,食品什貨、飲料零售業,C104020,烘焙炊蒸食品製造業,F399040,無店面零售業
元鮮手工蛋糕坊的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 103年04月商業歇業登記清單2014-04-18 | 元鮮手工蛋糕坊 | 黃秀玲 | 30000 | 獨資 | 1030262008 | 臺南市安南區州南里安和路4段533巷151弄76號1樓 |
■ 記錄於 103年04月商業歇業登記清單變更日期: 2014-04-18 | 商業名稱: 元鮮手工蛋糕坊 | 負責人: 黃秀玲 | 資本額: 30000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1030262008 | 商業所在地: 臺南市安南區州南里安和路4段533巷151弄76號1樓 |
同姓名董監事 黃秀玲 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 黃秀玲)黃秀玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 秀異永華文化有限公司 | 統一編號: 83539651 |
黃秀玲 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 東亞興電器工廠股份有限公司 | 統一編號: 15189706 |
黃秀玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 142884651 | 所代表法人: 神達電腦股份有限公司 | 資豐投資股份有限公司 | 統一編號: 16437958 |
黃秀玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 永泰興貿易股份有限公司 | 統一編號: 18610145 |
黃秀玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 叁德股份有限公司 | 統一編號: 20633313 |
黃秀玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 百潤實業股份有限公司 | 統一編號: 22168002 |
黃秀玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 匯隆企業股份有限公司 | 統一編號: 22571806 |
黃秀玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 來高股份有限公司 | 統一編號: 23082833 |
黃秀玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國洲石材企業股份有限公司 | 統一編號: 23105414 |
黃秀玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 206000 | 所代表法人: | 合潤股份有限公司 | 統一編號: 23278344 |
黃秀玲職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 秀異永華文化有限公司 | 統一編號: 83539651 |
黃秀玲職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 東亞興電器工廠股份有限公司 | 統一編號: 15189706 |
黃秀玲職稱: 董事 | 持有股份數: 142884651 | 所代表法人: 神達電腦股份有限公司 | 資豐投資股份有限公司 | 統一編號: 16437958 |
黃秀玲職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 永泰興貿易股份有限公司 | 統一編號: 18610145 |
黃秀玲職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 叁德股份有限公司 | 統一編號: 20633313 |
黃秀玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 百潤實業股份有限公司 | 統一編號: 22168002 |
黃秀玲職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 匯隆企業股份有限公司 | 統一編號: 22571806 |
黃秀玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 來高股份有限公司 | 統一編號: 23082833 |
黃秀玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國洲石材企業股份有限公司 | 統一編號: 23105414 |
黃秀玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 206000 | 所代表法人: | 合潤股份有限公司 | 統一編號: 23278344 |
[ 搜尋 黃秀玲 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 黃秀玲 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 黃秀玲)繁花綻放 / 黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | (中華民國)黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
繁花綻放 / 黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | (中華民國)黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃秀玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 秀異永華文化有限公司 | 統一編號: 83539651 @ 董監事資料集 |
益萬工業社 | 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 05953097 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市忠權里西勢街274號1樓 @ 登記工廠名錄 |
鴻均科技通訊行 | 電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000129 | 到期日期: 20151216 | 取消日期: 0 | 統一編號: 09234747 | 地址: 大同路605號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
益登科技股份有限公司 | 總機電話: (02)2657-8811 | 公司代號: 3048 | 英文簡稱: EDOM | 產業別: 29 | 營利事業統一編號: 97099302 | 住址: 台北市內湖區基湖路10巷50號8樓 | 董事長: 曾禹旖 | 成立日期: 19960711 | 出表日期: 1131003 @ 上市公司基本資料 |
神達控股股份有限公司 | 總機電話: (03)328-9000 | 公司代號: 3706 | 英文簡稱: MHC | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 53677966 | 住址: 桃園市龜山區文化二路202號 | 董事長: 苗豐強 | 成立日期: 20130912 | 出表日期: 1131003 @ 上市公司基本資料 |
臺南市七股區樹林社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-578-161 | 機構負責人姓名: 黃秀玲 | 機構代碼: BF1400095 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市七股區樹林里5號之8 @ 長照ABC據點 |
繁花綻放 / 黃秀玲、侯宜君、林悅榕(中華民國)黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
繁花綻放 / 黃秀玲、侯宜君、林悅榕(中華民國)黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃秀玲職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 秀異永華文化有限公司 | 統一編號: 83539651 @ 董監事資料集 |
益萬工業社主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 05953097 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市忠權里西勢街274號1樓 @ 登記工廠名錄 |
鴻均科技通訊行電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000129 | 到期日期: 20151216 | 取消日期: 0 | 統一編號: 09234747 | 地址: 大同路605號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
益登科技股份有限公司總機電話: (02)2657-8811 | 公司代號: 3048 | 英文簡稱: EDOM | 產業別: 29 | 營利事業統一編號: 97099302 | 住址: 台北市內湖區基湖路10巷50號8樓 | 董事長: 曾禹旖 | 成立日期: 19960711 | 出表日期: 1131003 @ 上市公司基本資料 |
神達控股股份有限公司總機電話: (03)328-9000 | 公司代號: 3706 | 英文簡稱: MHC | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 53677966 | 住址: 桃園市龜山區文化二路202號 | 董事長: 苗豐強 | 成立日期: 20130912 | 出表日期: 1131003 @ 上市公司基本資料 |
臺南市七股區樹林社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-578-161 | 機構負責人姓名: 黃秀玲 | 機構代碼: BF1400095 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市七股區樹林里5號之8 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋 黃秀玲 開放資料... ]
元鮮手工蛋糕坊的地圖
元鮮手工蛋糕坊的地址位於
臺南市安南區州南里安和路4段533巷151弄76號1樓開啟Google地圖視窗元鮮手工蛋糕坊附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
逸豪實業社 統一編號: 20155868 | 王梅玉 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020856847) | 臺南市安南區州南里安和路4段533巷172弄21號1樓 |
順利麵包店 統一編號: 20157253 | 黃碧蓮 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安南區州南里長和路2段190號1樓 |
百惠商行 統一編號: 20163179 | 郭俊廷 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安南區州北里安和路5段171巷17弄32號1樓 |
妮可專業護膚名店 統一編號: 20163282 | 鄭雅雯 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市安南區州北里安和路5段87號1樓 |
乘翊企業行 統一編號: 20163749 | 張基銘 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市安南區州北里安和路5段171巷92弄27號1樓 |
品尉家飾社 統一編號: 20163993 | 謝莉芳 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安南區州南里安和路4段359號1樓 |
翔美企業社 統一編號: 20166577 | 王俊雄 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市安南區州南里安和路4段274巷69弄17號1樓 |
八卦山企業社 統一編號: 20166675 | 陳嘉欣 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安南區州北里安和路5段291號1樓 |
高程實業社 統一編號: 20166773 | 鄭方秀雲 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市安南區州南里安和路4段274巷28弄18號2樓 |
鴻名模具實業社 統一編號: 20169835 | 蔡民雄 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市安南區州南里安和路4段94巷10弄7號1樓 |
逸豪實業社 統一編號: 20155868 | 負責人: 王梅玉 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020856847) |
順利麵包店 統一編號: 20157253 | 負責人: 黃碧蓮 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
百惠商行 統一編號: 20163179 | 負責人: 郭俊廷 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
妮可專業護膚名店 統一編號: 20163282 | 負責人: 鄭雅雯 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
乘翊企業行 統一編號: 20163749 | 負責人: 張基銘 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
品尉家飾社 統一編號: 20163993 | 負責人: 謝莉芳 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
翔美企業社 統一編號: 20166577 | 負責人: 王俊雄 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
八卦山企業社 統一編號: 20166675 | 負責人: 陳嘉欣 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
高程實業社 統一編號: 20166773 | 負責人: 鄭方秀雲 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
鴻名模具實業社 統一編號: 20169835 | 負責人: 蔡民雄 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 臺南市安南區州南里安和路 地址的商工登記... ]