誠信農產行
誠信農產行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 31735484 |
登記地址 | 宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路338之3號一樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 宜蘭縣 羅東鎮 樹林里 公正路 |
登記機關 | 宜蘭縣政府 |
設立日期 | 2012-08-07 |
變更日期 | 2012-08-07 |
資本額總額 | 50,000元 |
負責人或代表人 | 吳文龍 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
誠信農產行的簡介
誠信農產行位於宜蘭縣羅東鎮,營業登記地址:宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路338―3號1樓,誠信農產行的統一編號:31735484,誠信農產行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:50,000元,成立時間於2012-08-08登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資。
家畜家禽批發業 ■ 水產品批發業 ■ 農產品批發市場 ■ 漁具批發業 ■ 種苗批發業 ■ 野生動物批發業 ■ 花卉批發業 ■ 特定寵物批發業 ■ 觀賞魚批發業 ■ 蔬果批發業 ■ 其他動物批發業 ■ 其他農、畜、水產品批發業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
誠信農產行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
472111,蔬菜零售,472112,水果零售
誠信農產行經濟部商業司登記所營事業項目
F101130,蔬果批發業,F201010,農產品零售業
同姓名董監事 吳文龍 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳文龍)吳文龍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 儂特利食品有限公司 | 旭順食品股份有限公司 | 統一編號: 04399255 |
吳文龍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 經鴻貿易有限公司 | 統一編號: 20879553 |
吳文龍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 駿庭貿易股份有限公司 | 統一編號: 22720600 |
吳文龍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 伯定企業有限公司 | 統一編號: 23297047 |
吳文龍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 上倫環保股份有限公司 | 統一編號: 23719763 |
吳文龍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 幫您找人力資源管理顧問有限公司 | 統一編號: 24243935 |
吳文龍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 聲揚娛樂有限公司 | 統一編號: 24845789 |
吳文龍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠順管理顧問有限公司 | 統一編號: 28166213 |
吳文龍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 經緯科技股份有限公司 | 統一編號: 28405360 |
吳文龍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鼎祐企業有限公司 | 統一編號: 45144137 |
吳文龍職稱: 董事 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 儂特利食品有限公司 | 旭順食品股份有限公司 | 統一編號: 04399255 |
吳文龍職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 經鴻貿易有限公司 | 統一編號: 20879553 |
吳文龍職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 駿庭貿易股份有限公司 | 統一編號: 22720600 |
吳文龍職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 伯定企業有限公司 | 統一編號: 23297047 |
吳文龍職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 上倫環保股份有限公司 | 統一編號: 23719763 |
吳文龍職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 幫您找人力資源管理顧問有限公司 | 統一編號: 24243935 |
吳文龍職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 聲揚娛樂有限公司 | 統一編號: 24845789 |
吳文龍職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠順管理顧問有限公司 | 統一編號: 28166213 |
吳文龍職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 經緯科技股份有限公司 | 統一編號: 28405360 |
吳文龍職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鼎祐企業有限公司 | 統一編號: 45144137 |
[ 搜尋 吳文龍 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 吳文龍 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 吳文龍)吳文龍 | 公司名稱: 陶潤貿易有限公司 | 到職日期: 0771203 | 統一編號: 06784916 |
吳文龍公司名稱: 陶潤貿易有限公司 | 到職日期: 0771203 | 統一編號: 06784916 |
[ 搜尋 吳文龍 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 吳文龍 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳文龍)吳文龍地政士事務所 | 姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 高雄市苓雅區四維二路96-2號3樓-1 @ 地政士開業資料 |
吳文龍地政士事務所 | 姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 地政士開業資料 |
書法名家嚴建忠老師特展 | (中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
書法名家嚴建忠老師特展 | (中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
吳文龍地政士事務所 | 電話: 04-26633266 | 執照有效期限: 1160201 | 姓名: 吳○龍 | 事務所地址: 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
中華龍潛能發展協進會 | 團體會址: 臺中市沙鹿區中山路427號 | 成立日期: 1001112 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
中華龍潛能發展協進會 | 負責人: 吳文龍 | 設立時間: 1001112 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
中華體育文化協會 | 團體會址: 臺北市信義區忠孝東路4段516號7樓之3 | 成立日期: 1081229 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
吳文龍地政士事務所姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 高雄市苓雅區四維二路96-2號3樓-1 @ 地政士開業資料 |
吳文龍地政士事務所姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 地政士開業資料 |
書法名家嚴建忠老師特展(中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
書法名家嚴建忠老師特展(中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
吳文龍地政士事務所電話: 04-26633266 | 執照有效期限: 1160201 | 姓名: 吳○龍 | 事務所地址: 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
中華龍潛能發展協進會團體會址: 臺中市沙鹿區中山路427號 | 成立日期: 1001112 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
中華龍潛能發展協進會負責人: 吳文龍 | 設立時間: 1001112 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
中華體育文化協會團體會址: 臺北市信義區忠孝東路4段516號7樓之3 | 成立日期: 1081229 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
[ 搜尋 吳文龍 開放資料... ]
誠信農產行的地圖
誠信農產行的地址位於
宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路338―3號1樓開啟Google地圖視窗誠信農產行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
佳珍商行 統一編號: 50713539 | 劉惠珍 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070901779) | 宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路386巷47號三樓之2 |
萊爾富國際股份有限公司第三七八六分公司 統一編號: 53000140 | 李文明 | 核准設立 | 宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路342號1樓 |
杰丰興業有限公司 統一編號: 53076345 | 解散 (核准解散日期: 2015-06-29) | 宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路346號4樓 | |
進階資訊科技有限公司 統一編號: 53971200 | 羅銘芳 | 核准設立 | 宜蘭縣羅東鎮公正路340巷28號5樓 |
喜祿國際貿易有限公司 統一編號: 54522104 | 陳彥良 | 解散 (核准解散日期: 2016-08-29) | 宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路368巷31號1樓 |
鈞元企業有限公司 統一編號: 54658755 | 戴振楷 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-15) | 宜蘭縣羅東鎮公正路388號 |
漢中食品有限公司 統一編號: 54814600 | 李紅芳 | 解散 (核准解散日期: 2017-04-05) | 宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路338-2號1樓 |
黃于有限公司 統一編號: 54965775 | 林典鴻 | 核准設立 | 宜蘭縣羅東鎮公正路386巷57號1樓 |
上承室內裝修設計有限公司 統一編號: 57205600 | 林正文 | 核准設立 | 宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路350號1樓 |
玉辰實業社 統一編號: 67895822 | 章金吉 | 撤銷 - 獨資 | 宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路二八四巷一二四號一樓(僅供辦公室用) |
佳珍商行 統一編號: 50713539 | 負責人: 劉惠珍 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070901779) |
萊爾富國際股份有限公司第三七八六分公司 統一編號: 53000140 | 負責人: 李文明 | 狀態: 核准設立 |
杰丰興業有限公司 統一編號: 53076345 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2015-06-29) |
進階資訊科技有限公司 統一編號: 53971200 | 負責人: 羅銘芳 | 狀態: 核准設立 |
喜祿國際貿易有限公司 統一編號: 54522104 | 負責人: 陳彥良 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2016-08-29) |
鈞元企業有限公司 統一編號: 54658755 | 負責人: 戴振楷 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2021-04-15) |
漢中食品有限公司 統一編號: 54814600 | 負責人: 李紅芳 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2017-04-05) |
黃于有限公司 統一編號: 54965775 | 負責人: 林典鴻 | 狀態: 核准設立 |
上承室內裝修設計有限公司 統一編號: 57205600 | 負責人: 林正文 | 狀態: 核准設立 |
玉辰實業社 統一編號: 67895822 | 負責人: 章金吉 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
[ 更多 宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路 地址的商工登記... ]