成名企業社
成名企業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 31639530 |
登記地址 | 新竹市東區新光里明湖路243巷119號三樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新竹市 東區 新光里 明湖路 |
登記機關 | 新竹市政府 |
設立日期 | 2012-05-28 |
變更日期 | 2014-01-06 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 劉秀英 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030000064) |
登記種類 | 商業登記 |
成名企業社的簡介
成名企業社位於新竹市東區,營業登記地址:新竹市東區新光里明湖路243巷119號三樓,成名企業社的統一編號:31639530,成名企業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於2012-05-28登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1030000064)。
機械批發業 ■ 電器批發業 ■ 精密儀器批發業 ■ 電腦及事務性機器設備批發業 ■ 度量衡器批發業 ■ 電信器材批發業 ■ 交通標誌器材批發業 ■ 污染防治設備批發業 ■ 電池批發業 ■ 警械批發業 ■ 其他機械器具批發業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
成名企業社經濟部商業司登記所營事業項目
F113030,精密儀器批發業,F119010,電子材料批發業,E599010,配管工程業,EZ05010,儀器、儀表安裝工程業,EZ99990,其他工程業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
成名企業社的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 103年01月商業歇業登記清單2014-01-06 | 成名企業社 | 劉秀英 | 200000 | 獨資 | 1030000064 | 新竹市東區新光里明湖路243巷119號三樓 |
■ 記錄於 103年01月商業歇業登記清單變更日期: 2014-01-06 | 商業名稱: 成名企業社 | 負責人: 劉秀英 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1030000064 | 商業所在地: 新竹市東區新光里明湖路243巷119號三樓 |
同姓名董監事 劉秀英 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 劉秀英)劉秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 忠義金屬股份有限公司 | 統一編號: 12157239 |
劉秀英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 仲霖能源股份有限公司 | 統一編號: 13039154 |
劉秀英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 龍驊工業有限公司 | 統一編號: 22206081 |
李劉秀英 | 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 真準眼鏡有限公司 | 統一編號: 22264743 |
劉秀英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 萬代股份有限公司 | 統一編號: 22293819 |
劉秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 合阡企業股份有限公司 | 統一編號: 22491682 |
劉秀英 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 520000 | 所代表法人: | 同展針織股份有限公司 | 統一編號: 23171336 |
劉秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 統笠金屬工業股份有限公司 | 統一編號: 23857977 |
張劉秀英 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 巨昇資訊股份有限公司 | 統一編號: 23894699 |
劉秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 親蜜國際股份有限公司 | 統一編號: 24765960 |
劉秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 忠義金屬股份有限公司 | 統一編號: 12157239 |
劉秀英職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 仲霖能源股份有限公司 | 統一編號: 13039154 |
劉秀英職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 龍驊工業有限公司 | 統一編號: 22206081 |
李劉秀英職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 真準眼鏡有限公司 | 統一編號: 22264743 |
劉秀英職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 萬代股份有限公司 | 統一編號: 22293819 |
劉秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 合阡企業股份有限公司 | 統一編號: 22491682 |
劉秀英職稱: 董事長 | 持有股份數: 520000 | 所代表法人: | 同展針織股份有限公司 | 統一編號: 23171336 |
劉秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 統笠金屬工業股份有限公司 | 統一編號: 23857977 |
張劉秀英職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 巨昇資訊股份有限公司 | 統一編號: 23894699 |
劉秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 親蜜國際股份有限公司 | 統一編號: 24765960 |
[ 搜尋 劉秀英 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 劉秀英 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 3 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 劉秀英)李劉秀英 | 公司名稱: 真準眼鏡有限公司 | 到職日期: 0760223 | 統一編號: 22264743 |
劉秀英 | 公司名稱: 福敦企業有限公司 | 到職日期: 0770410 | 統一編號: 22796919 |
劉秀英 | 公司名稱: 安虹旅行社有限公司 | 到職日期: 1041207 | 統一編號: 42758527 |
李劉秀英公司名稱: 真準眼鏡有限公司 | 到職日期: 0760223 | 統一編號: 22264743 |
劉秀英公司名稱: 福敦企業有限公司 | 到職日期: 0770410 | 統一編號: 22796919 |
劉秀英公司名稱: 安虹旅行社有限公司 | 到職日期: 1041207 | 統一編號: 42758527 |
[ 搜尋 劉秀英 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 劉秀英 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 劉秀英)劉秀英 | 食品業者登錄字號: J-200100905-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新竹縣竹北市仁義路129號仁義臨攤61號 @ 食品業者登錄資料集 |
劉秀英 | 食品業者登錄字號: J-200100905-00001-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 新竹縣竹北市仁義路129號仁義臨攤61號 @ 食品業者登錄資料集 |
同展針織股份有限公司 | 主要產品: 121成衣、123服飾品 | 統一編號: 23171336 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣造橋鄉大龍村四鄰二號 @ 登記工廠名錄 |
龍驊工業有限公司 | 主要產品: 220塑膠製品、281發電、輸電及配電機械、283電線及配線器材、289其他電力設備及配備 | 統一編號: 22206081 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區永發里中正北路一九三巷一一弄二二號 @ 登記工廠名錄 |
龍驊工業有限公司 | 產品中類: 22塑膠製品製造業 28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市三重區永發里中正北路一九三巷一一弄二二號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 220塑膠製品 281發電、輸電及配電機械 283電線及配線器材 289其他電力設備及配備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
高雄市楠梓區新加昌社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3616038 | 機構負責人姓名: 劉秀英 | 機構代碼: BF1500065 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市楠梓區加昌里壽民路16巷16號 @ 長照ABC據點 |
高雄市楠梓區新加昌社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3616038 | 機構負責人姓名: 劉秀英 | 機構代碼: BF1500065 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市楠梓區加昌里壽民路16巷16號 @ 長照C據點 |
高雄市楠梓區新加昌社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3616038 | 機構負責人姓名: 劉秀英 | 機構代碼: BF1500065 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市楠梓區加昌里壽民路16巷16號 @ 長照B據點 |
劉秀英食品業者登錄字號: J-200100905-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新竹縣竹北市仁義路129號仁義臨攤61號 @ 食品業者登錄資料集 |
劉秀英食品業者登錄字號: J-200100905-00001-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 新竹縣竹北市仁義路129號仁義臨攤61號 @ 食品業者登錄資料集 |
同展針織股份有限公司主要產品: 121成衣、123服飾品 | 統一編號: 23171336 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣造橋鄉大龍村四鄰二號 @ 登記工廠名錄 |
龍驊工業有限公司主要產品: 220塑膠製品、281發電、輸電及配電機械、283電線及配線器材、289其他電力設備及配備 | 統一編號: 22206081 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區永發里中正北路一九三巷一一弄二二號 @ 登記工廠名錄 |
龍驊工業有限公司產品中類: 22塑膠製品製造業 28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市三重區永發里中正北路一九三巷一一弄二二號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 220塑膠製品 281發電、輸電及配電機械 283電線及配線器材 289其他電力設備及配備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
高雄市楠梓區新加昌社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3616038 | 機構負責人姓名: 劉秀英 | 機構代碼: BF1500065 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市楠梓區加昌里壽民路16巷16號 @ 長照ABC據點 |
高雄市楠梓區新加昌社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3616038 | 機構負責人姓名: 劉秀英 | 機構代碼: BF1500065 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市楠梓區加昌里壽民路16巷16號 @ 長照C據點 |
高雄市楠梓區新加昌社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3616038 | 機構負責人姓名: 劉秀英 | 機構代碼: BF1500065 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市楠梓區加昌里壽民路16巷16號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋 劉秀英 開放資料... ]
成名企業社的地圖
成名企業社的地址位於
新竹市東區新光里明湖路243巷119號三樓開啟Google地圖視窗成名企業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
勝發號 統一編號: 47113785 | 陳牽治 | 歇業 - 獨資 | 新竹市東區光鎮里明湖路137號 |
漢宮交通有限公司 統一編號: 47119057 | 莊智婷 | 核准設立 | 新竹市東區新光里明湖路257號1樓 |
東光玻璃儀器企業社 統一編號: 47121292 | 陳崇源 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1070003949) | 新竹市東區新光里明湖路116巷48號 |
建成玻璃加工社 統一編號: 47122095 | 陳生財 | 歇業 - 獨資 | 新竹市東區光鎮里明湖路112巷1號 |
春發商店 統一編號: 47128746 | 鄧春康 | 歇業 - 獨資 | 新竹市東區光鎮里明湖路215號 |
萬金祥機車行 統一編號: 47131496 | 賴蒼傳 | 核准設立 - 獨資 | 新竹市東區新光里明湖路三三五號一樓 |
光利燈業工廠 統一編號: 47158234 | 劉興國 | 歇業 - 獨資 | 新竹市東區光鎮里明湖路297號 |
仁偉企業社 統一編號: 47159108 | 王來春 | 歇業 - 獨資 | 新竹市東區光鎮里明湖路195巷6號 |
益生行 統一編號: 47159487 | 周火生 | 歇業 - 獨資 | 新竹市東區光鎮里明湖路198巷1弄10號 |
正業企業社 統一編號: 47173827 | 張正國 | 歇業 - 獨資 | 新竹市東區光鎮里明湖路213巷42號 |
勝發號 統一編號: 47113785 | 負責人: 陳牽治 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
漢宮交通有限公司 統一編號: 47119057 | 負責人: 莊智婷 | 狀態: 核准設立 |
東光玻璃儀器企業社 統一編號: 47121292 | 負責人: 陳崇源 | 狀態: 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1070003949) |
建成玻璃加工社 統一編號: 47122095 | 負責人: 陳生財 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
春發商店 統一編號: 47128746 | 負責人: 鄧春康 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
萬金祥機車行 統一編號: 47131496 | 負責人: 賴蒼傳 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
光利燈業工廠 統一編號: 47158234 | 負責人: 劉興國 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
仁偉企業社 統一編號: 47159108 | 負責人: 王來春 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
益生行 統一編號: 47159487 | 負責人: 周火生 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
正業企業社 統一編號: 47173827 | 負責人: 張正國 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 新竹市東區新光里明湖路 地址的商工登記... ]