龍和美體健康會館
龍和美體健康會館的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 31549502 |
登記地址 | 新北市板橋區篤行路3段86號1、2樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新北市 板橋區 篤行路3段 |
登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
設立日期 | 2012-09-03 |
變更日期 | 2014-10-02 |
資本額總額 | 60,000元 |
負責人或代表人 | 蔡宗成 |
公司狀態 | 廢止 (103年10月02日 字第 1031870836 號) - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
龍和美體健康會館的簡介
龍和美體健康會館位於新北市板橋區,營業登記地址:新北市板橋區篤行路3段86號1、2樓,龍和美體健康會館的統一編號:31549502,龍和美體健康會館的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:60,000元,成立時間於2012-09-03登記設立,商業司營業登記狀態:廢止 (103年10月02日 字第 1031870836 號) - 獨資。
會議及展覽服務業 ■ 氣象預報業 ■ 海象預報業 ■ 氣象及海象預報業 ■ 工商徵信服務業 ■ 租賃業 ■ 傳統整復推拿業 ■ 按摩業 ■ 腳底按摩業 ■ 經絡調理業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
龍和美體健康會館經濟部商業司登記所營事業項目
JF01020,按摩業
同姓名董監事 蔡宗成 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 蔡宗成)蔡宗成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 達成國際實業有限公司 | 統一編號: 53278692 |
蔡宗成 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 力華成科技股份有限公司 | 統一編號: 96767282 |
蔡宗成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百星投資股份有限公司 | 統一編號: 05085196 |
蔡宗成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 第一都市更新股份有限公司 | 統一編號: 16466279 |
蔡宗成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 升暘紙品有限公司 | 統一編號: 23204364 |
蔡宗成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佳鑫土木包工有限公司 | 統一編號: 24632857 |
蔡宗成 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 228688 | 所代表法人: | 潤揚股份有限公司 | 統一編號: 24709519 |
蔡宗成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 晟佳企業有限公司 | 統一編號: 24831336 |
蔡宗成 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 台灣德日曼國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 27434726 |
蔡宗成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 29963600 | 所代表法人: 百星投資股份有限公司 | 昕力資訊股份有限公司 | 統一編號: 27714944 |
蔡宗成職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 達成國際實業有限公司 | 統一編號: 53278692 |
蔡宗成職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 力華成科技股份有限公司 | 統一編號: 96767282 |
蔡宗成職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百星投資股份有限公司 | 統一編號: 05085196 |
蔡宗成職稱: 董事 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 第一都市更新股份有限公司 | 統一編號: 16466279 |
蔡宗成職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 升暘紙品有限公司 | 統一編號: 23204364 |
蔡宗成職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佳鑫土木包工有限公司 | 統一編號: 24632857 |
蔡宗成職稱: 監察人 | 持有股份數: 228688 | 所代表法人: | 潤揚股份有限公司 | 統一編號: 24709519 |
蔡宗成職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 晟佳企業有限公司 | 統一編號: 24831336 |
蔡宗成職稱: 董事長 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 台灣德日曼國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 27434726 |
蔡宗成職稱: 董事 | 持有股份數: 29963600 | 所代表法人: 百星投資股份有限公司 | 昕力資訊股份有限公司 | 統一編號: 27714944 |
[ 搜尋 蔡宗成 | 董監事資料集 開放資料... ]
地址 新北市板橋區篤行路3段86號1 2樓 - 政府開放資料
(以下顯示 5 筆) (或要: 所有 新北市板橋區篤行路3段86號1 2樓)統一超商股份有限公司新北市第二二一分公司 | 電話: 02-26758053 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市板橋區篤行路二段86號1樓、88號1、2樓 @ 醫療器材商資料集 |
新北市第二二一分公司 | 分公司統一編號: 96978174 | 分公司地址: 新北市板橋區篤行路二段86號1樓、88號1、2樓 | 公司名稱: 統一超商股份有限公司 | 分公司狀態(01核准設立,02停業,03撤銷/廢止): 01 @ 全國5大超商資料集 |
頂尖高手文理短期補習班 | OID: 2.16.886.119.90026.101924 | 電話: 02-25786060 | 地址: 新北市板橋區篤行路三段86號1、2樓 | DN: o=頂尖高手文理短期補習班,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
統一超商股份有限公司 | 食品業者登錄字號: F-122555003-29397-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 22555003 | 新北市板橋區篤行路二段86號88號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
統一超商股份有限公司 | 食品業者登錄字號: F-122555003-41979-5 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 22555003 | 新北市板橋區篤行路二段86號88號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
統一超商股份有限公司新北市第二二一分公司電話: 02-26758053 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市板橋區篤行路二段86號1樓、88號1、2樓 @ 醫療器材商資料集 |
新北市第二二一分公司分公司統一編號: 96978174 | 分公司地址: 新北市板橋區篤行路二段86號1樓、88號1、2樓 | 公司名稱: 統一超商股份有限公司 | 分公司狀態(01核准設立,02停業,03撤銷/廢止): 01 @ 全國5大超商資料集 |
頂尖高手文理短期補習班OID: 2.16.886.119.90026.101924 | 電話: 02-25786060 | 地址: 新北市板橋區篤行路三段86號1、2樓 | DN: o=頂尖高手文理短期補習班,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
統一超商股份有限公司食品業者登錄字號: F-122555003-29397-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 22555003 | 新北市板橋區篤行路二段86號88號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
統一超商股份有限公司食品業者登錄字號: F-122555003-41979-5 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 22555003 | 新北市板橋區篤行路二段86號88號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋 新北市板橋區篤行路3段86號1 2樓 開放資料... ]
姓名 蔡宗成 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 蔡宗成)【中市圖沙鹿深波分館】「尋迹百年平埔之足--猫霧捒社遷徙入埔之路」展 | (中華民國)李安豐導演、黃豐隆老師、石遠誠老師、蔡慶彰老師、臺中市南湖社區大學 邱一峰主任、臺中市鄉土文化學會理事長白俊忠,臺中市鄉土文化學會總幹事余彥駖 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
【中市圖沙鹿深波分館】「尋迹百年平埔之足--猫霧捒社遷徙入埔之路」展 | (中華民國)李安豐導演、黃豐隆老師、石遠誠老師、蔡慶彰老師、臺中市南湖社區大學 邱一峰主任、臺中市鄉土文化學會理事長白俊忠,臺中市鄉土文化學會總幹事余彥駖 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
蔡宗成地政士事務所 | 姓名: 蔡宗成 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 07-7331625 | 高雄市鳥松區松埔北巷4之181號15樓之2 @ 地政士開業資料 |
蔡宗成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 達成國際實業有限公司 | 統一編號: 53278692 @ 董監事資料集 |
蔡宗成 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 力華成科技股份有限公司 | 統一編號: 96767282 @ 董監事資料集 |
裕珍皇有限公司 | 主要產品: 082水產加工 | 統一編號: 28632597 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市茄萣區白雲里莒光路三段288之6號 @ 登記工廠名錄 |
裕珍皇有限公司 | 負責人: 蔡宗成 | 統一編號: 28632597 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市茄萣區莒光路三段288之6號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
台灣藝術村落觀光教育協會 | 團體會址: 臺北市中正區仁愛路2段9巷17號6樓 | 成立日期: 1080914 | 理事長: 蔡宗成 @ 全國性人民團體名冊 |
【中市圖沙鹿深波分館】「尋迹百年平埔之足--猫霧捒社遷徙入埔之路」展(中華民國)李安豐導演、黃豐隆老師、石遠誠老師、蔡慶彰老師、臺中市南湖社區大學 邱一峰主任、臺中市鄉土文化學會理事長白俊忠,臺中市鄉土文化學會總幹事余彥駖 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
【中市圖沙鹿深波分館】「尋迹百年平埔之足--猫霧捒社遷徙入埔之路」展(中華民國)李安豐導演、黃豐隆老師、石遠誠老師、蔡慶彰老師、臺中市南湖社區大學 邱一峰主任、臺中市鄉土文化學會理事長白俊忠,臺中市鄉土文化學會總幹事余彥駖 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
蔡宗成地政士事務所姓名: 蔡宗成 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 07-7331625 | 高雄市鳥松區松埔北巷4之181號15樓之2 @ 地政士開業資料 |
蔡宗成職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 達成國際實業有限公司 | 統一編號: 53278692 @ 董監事資料集 |
蔡宗成職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 力華成科技股份有限公司 | 統一編號: 96767282 @ 董監事資料集 |
裕珍皇有限公司主要產品: 082水產加工 | 統一編號: 28632597 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市茄萣區白雲里莒光路三段288之6號 @ 登記工廠名錄 |
裕珍皇有限公司負責人: 蔡宗成 | 統一編號: 28632597 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市茄萣區莒光路三段288之6號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
台灣藝術村落觀光教育協會團體會址: 臺北市中正區仁愛路2段9巷17號6樓 | 成立日期: 1080914 | 理事長: 蔡宗成 @ 全國性人民團體名冊 |
[ 搜尋 蔡宗成 開放資料... ]
龍和美體健康會館的地圖
龍和美體健康會館的地址位於
新北市板橋區篤行路3段86號1、2樓開啟Google地圖視窗龍和美體健康會館附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
銓欣企業社 統一編號: 01894273 | 洪鍚銓 | 歇業 - 獨資 | 新北市板橋區篤行路3段玉平巷75弄67號?0樓 |
三?籏s告社 統一編號: 01911028 | 謝財修 | 核准設立 - 獨資 | 新北市板橋區篤行路3段玉平巷68弄3號?0樓 |
偉立企業社 統一編號: 01911569 | 張燕娥 | 核准停業 - 獨資 | 新北市板橋區篤行路2段?03?0巷56弄2?0之7號3樓 |
承一企業行 統一編號: 01912883 | 黃鳳濱 | 核准停業 - 獨資 | 新北市板橋區篤行路2段?03?0巷56弄?0?02號之2??票? |
雅新工藝社 統一編號: 01915283 | 黃啟文 | 核准停業 - 獨資 | 新北市板橋區篤行路2段?03?0巷56弄2?0之8號?0樓 |
建利工藝社 統一編號: 01915853 | 方進祿 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 新北市板橋區篤行路3段玉平巷75弄82號?0樓 |
潘阿貴自營計程車行 統一編號: 01917352 | 潘阿貴 | 核准設立 - 獨資 | 新北市板橋區篤行路3段玉平巷25弄103號2樓 |
立瑋企業社 統一編號: 01918438 | 王增福 | 核准停業 - 獨資 | 新北市板橋區篤行路3段玉平巷3?0弄23之6號?0樓 |
光盈家具行 統一編號: 01918985 | 陳良雄 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 新北市板橋區篤行路3段玉平巷75弄?0?03號?0樓 |
財佳行 統一編號: 01923262 | 謝財發 | 核准設立 - 獨資 | 新北市板橋區篤行路3段玉平巷68弄3號?0樓 |
銓欣企業社 統一編號: 01894273 | 負責人: 洪鍚銓 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
三?籏s告社 統一編號: 01911028 | 負責人: 謝財修 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
偉立企業社 統一編號: 01911569 | 負責人: 張燕娥 | 狀態: 核准停業 - 獨資 |
承一企業行 統一編號: 01912883 | 負責人: 黃鳳濱 | 狀態: 核准停業 - 獨資 |
雅新工藝社 統一編號: 01915283 | 負責人: 黃啟文 | 狀態: 核准停業 - 獨資 |
建利工藝社 統一編號: 01915853 | 負責人: 方進祿 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
潘阿貴自營計程車行 統一編號: 01917352 | 負責人: 潘阿貴 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
立瑋企業社 統一編號: 01918438 | 負責人: 王增福 | 狀態: 核准停業 - 獨資 |
光盈家具行 統一編號: 01918985 | 負責人: 陳良雄 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
財佳行 統一編號: 01923262 | 負責人: 謝財發 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 新北市板橋區篤行路 地址的商工登記... ]