日日滿素食店
日日滿素食店的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 31455080 |
登記地址 | 新北市中和區新興街1號(1樓) || 地圖 |
縣市鄉里 | 新北市 中和區 中安里 新興路 |
登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
設立日期 | 2007-01-29 |
變更日期 | 2015-12-04 |
資本額總額 | 50,000元 |
負責人或代表人 | 吳春生 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045249118) |
登記種類 | 商業登記 |
日日滿素食店的簡介
日日滿素食店位於新北市中和區,營業登記地址:新北市中和區中安里新興路1號,日日滿素食店的統一編號:31455080,日日滿素食店的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:50,000元,成立時間於2007-01-31登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045249118)。
飲料店業 ■ 飲酒店業 ■ 餐館業 ■ 其他餐飲業 ■ 智慧財產權業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
日日滿素食店財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
561113,麵店、小吃店
日日滿素食店經濟部商業司登記所營事業項目
F501060,餐館業
日日滿素食店之食品業者登錄資料集
[1] 日日滿素食店食品業者登錄資料集公司或商業登記名稱 | 日日滿素食店 |
公司統一編號 | 31455080 |
業者地址 | 新北市中和區新興街1號(1樓) |
食品業者登錄字號 | F-131455080-00000-9 |
登錄項目 | 公司/商業登記 |
公司或商業登記名稱: 日日滿素食店 |
公司統一編號: 31455080 |
業者地址: 新北市中和區新興街1號(1樓) |
食品業者登錄字號: F-131455080-00000-9 |
登錄項目: 公司/商業登記 |
[ 所有相關搜尋: 日日滿素食店 | 食品業者登錄資料集 開放資料... ]
日日滿素食店的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 104年12月商業變更登記清單2015-12-04 | 日日滿素食店 | 吳春生 | 50000 | 獨資 | 1045249118 | 新北市中和區新興街1號(1樓) |
■ 記錄於 104年12月商業變更登記清單變更日期: 2015-12-04 | 商業名稱: 日日滿素食店 | 負責人: 吳春生 | 資本額: 50000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1045249118 | 商業所在地: 新北市中和區新興街1號(1樓) |
同姓名董監事 吳春生 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳春生)吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2077581 | 所代表法人: | 穩成建設開發有限公司 | 統一編號: 16464482 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 集虹有限公司 | 統一編號: 16725661 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 84300 | 所代表法人: | 蘭卡威育樂股份有限公司 | 統一編號: 16815065 |
吳春生 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 易利隆事業股份有限公司 | 統一編號: 24703000 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 英智投資有限公司 | 統一編號: 52610405 |
吳春生 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 加適美科技股份有限公司 | 統一編號: 55826408 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 展興國際股份有限公司 | 統一編號: 80158798 |
吳春生 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3210000 | 所代表法人: | 全芯電子股份有限公司 | 統一編號: 90830415 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 2077581 | 所代表法人: | 穩成建設開發有限公司 | 統一編號: 16464482 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 集虹有限公司 | 統一編號: 16725661 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 84300 | 所代表法人: | 蘭卡威育樂股份有限公司 | 統一編號: 16815065 |
吳春生職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 易利隆事業股份有限公司 | 統一編號: 24703000 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 英智投資有限公司 | 統一編號: 52610405 |
吳春生職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 加適美科技股份有限公司 | 統一編號: 55826408 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 展興國際股份有限公司 | 統一編號: 80158798 |
吳春生職稱: 監察人 | 持有股份數: 3210000 | 所代表法人: | 全芯電子股份有限公司 | 統一編號: 90830415 |
[ 搜尋 吳春生 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 吳春生 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 吳春生)吳春生 | 公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 |
吳春生 | 公司名稱: 聖樺木業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 31230750 |
吳春生公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 |
吳春生公司名稱: 聖樺木業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 31230750 |
[ 搜尋 吳春生 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 吳春生 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳春生)春生雞肉 | 統一編號: 37692960 | 工廠負責人姓名: 吳春生 | 工廠地址: 臺南市中西區藥王里民族路3段201號1樓、2樓 | 主要產品: @ 臨時工廠名錄 |
春生雞肉 | 連絡電話: 0988089363 | 藥王里民族路3段201號1樓 | 廠商序號: C2018090000034 @ 寵物食品業者資料 |
自然風spa養生館 | 場館實際管理人電話: 07-6464466 | 場館分類: 游泳池(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 高雄市林園區鳳林路一段169號 @ 全國運動場館資訊 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 @ 董監事資料集 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 @ 董監事資料集 |
吳春生 | 公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 @ 公司登記經理人資料集 |
新竹市樂齡健康促進協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照ABC據點 |
新竹市樂齡健康促進協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照C據點 |
春生雞肉統一編號: 37692960 | 工廠負責人姓名: 吳春生 | 工廠地址: 臺南市中西區藥王里民族路3段201號1樓、2樓 | 主要產品: @ 臨時工廠名錄 |
春生雞肉連絡電話: 0988089363 | 藥王里民族路3段201號1樓 | 廠商序號: C2018090000034 @ 寵物食品業者資料 |
自然風spa養生館場館實際管理人電話: 07-6464466 | 場館分類: 游泳池(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 高雄市林園區鳳林路一段169號 @ 全國運動場館資訊 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 @ 董監事資料集 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 @ 董監事資料集 |
吳春生公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 @ 公司登記經理人資料集 |
新竹市樂齡健康促進協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照ABC據點 |
新竹市樂齡健康促進協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋 吳春生 開放資料... ]
日日滿素食店的地圖
日日滿素食店的地址位於
新北市中和區中安里新興路1號開啟Google地圖視窗日日滿素食店附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
尚妍美容有限公司 統一編號: 90748112 | 李畇蓁 | 核准設立 | 新北市中和區景安路216號2樓 |
仁泰有限公司景安分公司 統一編號: 90878022 | 新北市中和區復興里景安路196號 | ||
皆囍創意有限公司 統一編號: 91088124 | 莊淑媖 | 核准設立 | 新北市中和區景安路231號2樓 |
瑞鉅機電有限公司 統一編號: 91096145 | 李明翰 | 核准設立 | 新北市中和區景安路245號5樓 |
勇盛工作室 統一編號: 91183859 | 陳銘勇 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128178394) | 新北市中和區景安路243號 |
尚傑咖啡 統一編號: 91217008 | 楊英傑 | 核准設立 - 獨資 | 新北市中和區景安路214號 |
龍愛企業社 統一編號: 91249368 | 簡瑞龍 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118146627) | 新北市中和區景安路211號3樓 |
順儷景安藥局 統一編號: 91266915 | 新北市中和區復興里景安路196號 | ||
聖芬美容用品坊 統一編號: 91684299 | 沈聖芬 | 核准設立 - 獨資 | 新北市中和區景安路249號 |
一尾企業商行 統一編號: 91711633 | 朱自誠 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 新北市中和區景安路227號(1樓) |
尚妍美容有限公司 統一編號: 90748112 | 負責人: 李畇蓁 | 狀態: 核准設立 |
仁泰有限公司景安分公司 統一編號: 90878022 |
皆囍創意有限公司 統一編號: 91088124 | 負責人: 莊淑媖 | 狀態: 核准設立 |
瑞鉅機電有限公司 統一編號: 91096145 | 負責人: 李明翰 | 狀態: 核准設立 |
勇盛工作室 統一編號: 91183859 | 負責人: 陳銘勇 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128178394) |
尚傑咖啡 統一編號: 91217008 | 負責人: 楊英傑 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
龍愛企業社 統一編號: 91249368 | 負責人: 簡瑞龍 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118146627) |
順儷景安藥局 統一編號: 91266915 |
聖芬美容用品坊 統一編號: 91684299 | 負責人: 沈聖芬 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
一尾企業商行 統一編號: 91711633 | 負責人: 朱自誠 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 更多 新北市中和區中安里新興路 地址的商工登記... ]