三元農產行
三元農產行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 30209287 |
登記地址 | 花蓮縣玉里鎮大禹里大禹162號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 花蓮縣 玉里鎮 大禹里 |
登記機關 | 花蓮縣政府 |
設立日期 | 2010-06-09 |
變更日期 | 2010-06-09 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 李文元 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
三元農產行的簡介
三元農產行位於花蓮縣玉里鎮,營業登記地址:花蓮縣玉里鎮大禹里大禹162號,三元農產行的統一編號:30209287,三元農產行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於2010-06-10登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資。
家畜家禽批發業 ■ 水產品批發業 ■ 農產品批發市場 ■ 漁具批發業 ■ 種苗批發業 ■ 野生動物批發業 ■ 花卉批發業 ■ 特定寵物批發業 ■ 觀賞魚批發業 ■ 蔬果批發業 ■ 其他動物批發業 ■ 其他農、畜、水產品批發業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
三元農產行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
454111,蔬菜批發,472111,蔬菜零售
三元農產行經濟部商業司登記所營事業項目
F101130,蔬果批發業,F201010,農產品零售業
同姓名董監事 李文元 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 9 筆) (或要: 董監事資料集 李文元)李文元 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 文元有限公司 | 統一編號: 89557347 |
李文元 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 文宏資管股份有限公司 | 統一編號: 54992175 |
李文元 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 文宏資管股份有限公司 | 全翔建設股份有限公司 | 統一編號: 83755741 |
李文元 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1030 | 所代表法人: | 勝豐貿易股份有限公司 | 統一編號: 07419705 |
李文元 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 台灣森永製菓股份有限公司 | 統一編號: 07524903 |
李文元 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6500000 | 所代表法人: | 劦信投資股份有限公司 | 統一編號: 27983807 |
李文元 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 525000 | 所代表法人: | 威華營造股份有限公司 | 統一編號: 53713549 |
李文元 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 富悅光電科技股份有限公司 | 統一編號: 85119177 |
李文元 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 源源不絕娛樂製作有限公司 | 統一編號: 90510932 |
李文元職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 文元有限公司 | 統一編號: 89557347 |
李文元職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 文宏資管股份有限公司 | 統一編號: 54992175 |
李文元職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 文宏資管股份有限公司 | 全翔建設股份有限公司 | 統一編號: 83755741 |
李文元職稱: 監察人 | 持有股份數: 1030 | 所代表法人: | 勝豐貿易股份有限公司 | 統一編號: 07419705 |
李文元職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 台灣森永製菓股份有限公司 | 統一編號: 07524903 |
李文元職稱: 監察人 | 持有股份數: 6500000 | 所代表法人: | 劦信投資股份有限公司 | 統一編號: 27983807 |
李文元職稱: 董事 | 持有股份數: 525000 | 所代表法人: | 威華營造股份有限公司 | 統一編號: 53713549 |
李文元職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 富悅光電科技股份有限公司 | 統一編號: 85119177 |
李文元職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 源源不絕娛樂製作有限公司 | 統一編號: 90510932 |
[ 搜尋 李文元 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 李文元 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 李文元)李文元 | 公司名稱: 忠麟科技股份有限公司 | 到職日期: 0811111 | 統一編號: 22643920 |
李文元 | 公司名稱: 和耕股份有限公司 | 到職日期: 0780216 | 統一編號: 23164187 |
李文元公司名稱: 忠麟科技股份有限公司 | 到職日期: 0811111 | 統一編號: 22643920 |
李文元公司名稱: 和耕股份有限公司 | 到職日期: 0780216 | 統一編號: 23164187 |
[ 搜尋 李文元 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 李文元 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 李文元)致未來世代的美術史 | | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
致未來世代的美術史 | | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
致未來世代的美術史 | (中華民國)黃詠純、陳達芬、戴妏珊、李文元、吳麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/12/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
致未來世代的美術史 | (中華民國)黃詠純、陳達芬、戴妏珊、李文元、吳麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/12/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
李文元 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 文元有限公司 | 統一編號: 89557347 @ 董監事資料集 |
致未來世代的美術史=A pluralistic art history for future generatio | 作者: 黃詠純, 陳達芬, 戴妏珊, 李文元專文撰稿 | 出版機構: 臺灣美術館 | 版次: | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 316 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263950238 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
李文元 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 文宏資管股份有限公司 | 統一編號: 54992175 @ 董監事資料集 |
李文元 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 文宏資管股份有限公司 | 全翔建設股份有限公司 | 統一編號: 83755741 @ 董監事資料集 |
致未來世代的美術史| 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
致未來世代的美術史| 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
致未來世代的美術史(中華民國)黃詠純、陳達芬、戴妏珊、李文元、吳麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/12/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
致未來世代的美術史(中華民國)黃詠純、陳達芬、戴妏珊、李文元、吳麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/12/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
李文元職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 文元有限公司 | 統一編號: 89557347 @ 董監事資料集 |
致未來世代的美術史=A pluralistic art history for future generatio作者: 黃詠純, 陳達芬, 戴妏珊, 李文元專文撰稿 | 出版機構: 臺灣美術館 | 版次: | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 316 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263950238 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
李文元職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 文宏資管股份有限公司 | 統一編號: 54992175 @ 董監事資料集 |
李文元職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 文宏資管股份有限公司 | 全翔建設股份有限公司 | 統一編號: 83755741 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 李文元 開放資料... ]
三元農產行的地圖
三元農產行的地址位於
花蓮縣玉里鎮大禹里大禹162號開啟Google地圖視窗三元農產行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
允城工程有限公司 統一編號: 94264588 | 劉佳豪 | 核准設立 | 花蓮縣玉里鎮大禹里大禹152號 |
順興腳踏車修配業 統一編號: 94290018 | 黃錦椿 | 撤銷 - 獨資 | 花蓮縣玉里鎮大禹里大禹七十九號 |
建成礦石行 統一編號: 94670734 | 陳章油 | 歇業 - 獨資 | 花蓮縣玉里鎮大禹里信農四三號 |
華泰商號 統一編號: 94671570 | 邱盛隆 | 核准設立 - 獨資 | 花蓮縣玉里鎮大禹里大禹105號 |
吉盛木材行 統一編號: 94671712 | 劉有屘 | 撤銷 - 獨資 | 花蓮縣玉里鎮大禹里大平三八號 |
建基商號 統一編號: 94672043 | 張樹火 | 歇業 - 獨資 | 花蓮縣玉里鎮大禹里大禹一一二之四號 |
月美理髮店 統一編號: 94672249 | 林德山 | 申覆(辯)期 - 獨資 | 花蓮縣玉里鎮大禹里大禹七二號 |
宇宙燃料工廠 統一編號: 94672769 | 周品龍 | 歇業 - 合夥 | 花蓮縣玉里鎮大禹里酸柑二七號 |
信清商號 統一編號: 94672846 | 鍾秋妹 | 歇業 - 獨資 | 花蓮縣玉里鎮大禹里大禹二五五號 |
日安堂行 統一編號: 94672901 | 黃錦煌 | 撤銷 - 獨資 | 花蓮縣玉里鎮大禹街八一號 |
允城工程有限公司 統一編號: 94264588 | 負責人: 劉佳豪 | 狀態: 核准設立 |
順興腳踏車修配業 統一編號: 94290018 | 負責人: 黃錦椿 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
建成礦石行 統一編號: 94670734 | 負責人: 陳章油 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
華泰商號 統一編號: 94671570 | 負責人: 邱盛隆 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
吉盛木材行 統一編號: 94671712 | 負責人: 劉有屘 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
建基商號 統一編號: 94672043 | 負責人: 張樹火 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
月美理髮店 統一編號: 94672249 | 負責人: 林德山 | 狀態: 申覆(辯)期 - 獨資 |
宇宙燃料工廠 統一編號: 94672769 | 負責人: 周品龍 | 狀態: 歇業 - 合夥 |
信清商號 統一編號: 94672846 | 負責人: 鍾秋妹 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
日安堂行 統一編號: 94672901 | 負責人: 黃錦煌 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
[ 更多 花蓮縣玉里鎮大禹里 地址的商工登記... ]