瑞光科技顧問有限公司
瑞光科技顧問有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 27328416 |
登記地址 | 臺北市內湖區環山路1段68號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 內湖區 西安里 環山路1段 |
登記機關 | 臺北市政府 |
設立日期 | 2004-06-08 |
變更日期 | 2005-03-09 |
資本額總額 | 5,000,000元 |
負責人或代表人 | 林瑞珠 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
瑞光科技顧問有限公司的簡介
瑞光科技顧問有限公司位於臺北市內湖區,營業登記地址:臺北市內湖區西安里環山路1段68號,瑞光科技顧問有限公司的統一編號:27328416,瑞光科技顧問有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:5,000,000元,成立時間於2004-07-05登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中正區 ■ 大同區 ■ 中山區 ■ 松山區 ■ 大安區 ■ 萬華區 ■ 信義區 ■ 士林區 ■ 北投區 ■ 內湖區 ■ 南港區 ■ 文山區
瑞光科技顧問有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
760912,農、林、漁、礦、食品、紡織等技術指導
瑞光科技顧問有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
I103010,企業經營管理顧問業,I301010,資訊軟體服務業,I301020,資料處理服務業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
瑞光科技顧問有限公司之董監事資料集
[1] 瑞光科技顧問有限公司董監事資料集統一編號 | 27328416 |
公司名稱 | 瑞光科技顧問有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 林瑞珠 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 400000 |
統一編號: 27328416 |
公司名稱: 瑞光科技顧問有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 林瑞珠 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 400000 |
[ 所有相關搜尋: 瑞光科技顧問有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名董監事 林瑞珠 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 林瑞珠)黃林瑞珠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 林瑞股份有限公司 | 統一編號: 22626751 |
林瑞珠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 瑞威光學設計有限公司 | 統一編號: 27548880 |
林瑞珠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 立鴻有限公司 | 統一編號: 01514750 |
林瑞珠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: 豐年華投資股份有限公司 | 藝豐影業股份有限公司 | 統一編號: 15816880 |
林瑞珠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 青岳實業股份有限公司 | 統一編號: 22233616 |
王林瑞珠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 坊元實業股份有限公司 | 統一編號: 22476839 |
林瑞珠 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3170 | 所代表法人: | 巨大國際通運股份有限公司 | 統一編號: 23885559 |
林瑞珠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 年豐投資股份有限公司 | 統一編號: 42853472 |
林瑞珠 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 337 | 所代表法人: | 永鋒工業股份有限公司 | 統一編號: 47320709 |
林瑞珠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 博多建設有限公司 | 統一編號: 80631325 |
黃林瑞珠職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 林瑞股份有限公司 | 統一編號: 22626751 |
林瑞珠職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 瑞威光學設計有限公司 | 統一編號: 27548880 |
林瑞珠職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 立鴻有限公司 | 統一編號: 01514750 |
林瑞珠職稱: 董事 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: 豐年華投資股份有限公司 | 藝豐影業股份有限公司 | 統一編號: 15816880 |
林瑞珠職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 青岳實業股份有限公司 | 統一編號: 22233616 |
王林瑞珠職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 坊元實業股份有限公司 | 統一編號: 22476839 |
林瑞珠職稱: 董事長 | 持有股份數: 3170 | 所代表法人: | 巨大國際通運股份有限公司 | 統一編號: 23885559 |
林瑞珠職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 年豐投資股份有限公司 | 統一編號: 42853472 |
林瑞珠職稱: 董事長 | 持有股份數: 337 | 所代表法人: | 永鋒工業股份有限公司 | 統一編號: 47320709 |
林瑞珠職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 博多建設有限公司 | 統一編號: 80631325 |
[ 搜尋 林瑞珠 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 林瑞珠 - 政府開放資料
(以下顯示 7 筆) (或要: 所有 林瑞珠)林顯宗 林瑞珠創作畫集 | 作者: 林顯宗, 林瑞珠著 | 出版機構: 五南 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 140 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-366-535-4 (平裝, NT$800, 140面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
林瑞珠 | 事務所名稱: 林瑞珠記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 花蓮縣 | 事務所地址: 花蓮縣花蓮市國風里009鄰林榮街51號 | 登錄字號: 北區國稅登字第98U0086號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
黃林瑞珠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 林瑞股份有限公司 | 統一編號: 22626751 @ 董監事資料集 |
林瑞珠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 瑞威光學設計有限公司 | 統一編號: 27548880 @ 董監事資料集 |
永鋒工業股份有限公司 | 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 47320709 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市興南里興南街55號 @ 登記工廠名錄 |
永鋒工業股份有限公司 | 負責人: 林瑞珠 | 工廠地址: 新竹市興南里興南街55號 | 產業類別: 29機械設備製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
私立家福居家長照機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/05/29 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 林瑞珠 | 機構代碼: 1X0800078 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區平福里熱河路二段238號6樓之9 @ 長照ABC據點 |
林顯宗 林瑞珠創作畫集作者: 林顯宗, 林瑞珠著 | 出版機構: 五南 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 140 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-366-535-4 (平裝, NT$800, 140面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
林瑞珠事務所名稱: 林瑞珠記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 花蓮縣 | 事務所地址: 花蓮縣花蓮市國風里009鄰林榮街51號 | 登錄字號: 北區國稅登字第98U0086號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
黃林瑞珠職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 林瑞股份有限公司 | 統一編號: 22626751 @ 董監事資料集 |
林瑞珠職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 瑞威光學設計有限公司 | 統一編號: 27548880 @ 董監事資料集 |
永鋒工業股份有限公司主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 47320709 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市興南里興南街55號 @ 登記工廠名錄 |
永鋒工業股份有限公司負責人: 林瑞珠 | 工廠地址: 新竹市興南里興南街55號 | 產業類別: 29機械設備製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
私立家福居家長照機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/05/29 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 林瑞珠 | 機構代碼: 1X0800078 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區平福里熱河路二段238號6樓之9 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋 林瑞珠 開放資料... ]
瑞光科技顧問有限公司的地圖
瑞光科技顧問有限公司的地址位於
臺北市內湖區西安里環山路1段68號開啟Google地圖視窗瑞光科技顧問有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
暉碩實業有限公司 統一編號: 70846614 | 陳孝儒 | 核准設立 | 臺北市內湖區環山路1段122號4樓 |
奇蹟實驗企業社 統一編號: 72918114 | 翁慧民 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074105725) | 臺北市內湖區環山路1段72號 |
聚鑫商行 統一編號: 73660204 | 臺北市內湖區西安里環山路一段56號 | ||
英宗汽車商行 統一編號: 73874058 | 王志郎 | 核准設立 - 獨資 | 臺北市內湖區環山路1段126號1樓 |
玉釵河君小吃店 統一編號: 75924693 | 詹東嶧 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084111399) | 臺北市內湖區環山路1段56號 |
愷一商行 統一編號: 75952156 | 林愷 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094107951) | 臺北市內湖區環山路1段136巷10弄4號2樓 |
寶純豆花冰品專賣店 統一編號: 76342442 | 邱寶純 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124117103) | 臺北市內湖區環山路1段90號1樓 |
泰饌小吃店 統一編號: 76403616 | 陳韋誠 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124113363) | 臺北市內湖區西安里環山路1段64號 |
金好夾選物販賣機 統一編號: 76739794 | 臺北市內湖區西安里環山路1段124號1樓 | ||
人和食緣企業社 統一編號: 79817294 | 蘇泓丞 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124114627) | 臺北市內湖區環山路1段90號1樓 |
暉碩實業有限公司 統一編號: 70846614 | 負責人: 陳孝儒 | 狀態: 核准設立 |
奇蹟實驗企業社 統一編號: 72918114 | 負責人: 翁慧民 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074105725) |
聚鑫商行 統一編號: 73660204 |
英宗汽車商行 統一編號: 73874058 | 負責人: 王志郎 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
玉釵河君小吃店 統一編號: 75924693 | 負責人: 詹東嶧 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084111399) |
愷一商行 統一編號: 75952156 | 負責人: 林愷 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094107951) |
寶純豆花冰品專賣店 統一編號: 76342442 | 負責人: 邱寶純 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124117103) |
泰饌小吃店 統一編號: 76403616 | 負責人: 陳韋誠 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124113363) |
金好夾選物販賣機 統一編號: 76739794 |
人和食緣企業社 統一編號: 79817294 | 負責人: 蘇泓丞 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124114627) |
[ 更多 臺北市內湖區西安里環山路 地址的商工登記... ]