唐莊義式料理
唐莊義式料理的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 26450894 |
登記地址 | 臺南市仁德區仁義里正義二街106號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 仁德區 仁義里 正義二街 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 2011-09-26 |
變更日期 | 2012-11-23 |
資本額總額 | 100,000元 |
負責人或代表人 | 林俊吉 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
唐莊義式料理的簡介
唐莊義式料理位於臺南市仁德區,營業登記地址:臺南市仁德區仁義里正義二街106號1樓,唐莊義式料理的統一編號:26450894,唐莊義式料理的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:100,000元,成立時間於2011-09-26登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
食用油脂批發業 ■ 菸酒批發業 ■ 飲料批發業 ■ 茶葉批發業 ■ 食品什貨批發業 ■ 酒精批發業 ■ 飼料批發業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
唐莊義式料理經濟部商業司登記所營事業項目
F102170,食品什貨批發業,F101990,其他農、畜、水產品批發業,F102030,菸酒批發業,F106020,日常用品批發業,F501030,飲料店業,F501060,餐館業,F501990,其他餐飲業,F203010,食品什貨、飲料零售業
同姓名董監事 林俊吉 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 林俊吉)林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2362225 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 特銓股份有限公司 | 統一編號: 28542287 |
林俊吉 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3450574 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 台灣電鏡儀器股份有限公司 | 統一編號: 54503893 |
林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 集吉投資有限公司 | 統一編號: 55880562 |
林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 聿吉空調工程有限公司 | 統一編號: 90876827 |
林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 吉仁有限公司 | 統一編號: 94177515 |
林俊吉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 兒福保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12754708 |
林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台虹科技股份有限公司 | 統一編號: 16198345 |
林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 申群有限公司 | 統一編號: 23835622 |
林俊吉 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 好威醫材股份有限公司 | 統一編號: 24542510 |
林俊吉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 楊城建設股份有限公司 | 統一編號: 24753084 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 2362225 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 特銓股份有限公司 | 統一編號: 28542287 |
林俊吉職稱: 董事長 | 持有股份數: 3450574 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 台灣電鏡儀器股份有限公司 | 統一編號: 54503893 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 集吉投資有限公司 | 統一編號: 55880562 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 聿吉空調工程有限公司 | 統一編號: 90876827 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 吉仁有限公司 | 統一編號: 94177515 |
林俊吉職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 兒福保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12754708 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台虹科技股份有限公司 | 統一編號: 16198345 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 申群有限公司 | 統一編號: 23835622 |
林俊吉職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 好威醫材股份有限公司 | 統一編號: 24542510 |
林俊吉職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 楊城建設股份有限公司 | 統一編號: 24753084 |
[ 搜尋 林俊吉 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 林俊吉 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 林俊吉)林俊吉 | 公司名稱: 彭菊梅旅行社有限公司 | 到職日期: 0910116 | 統一編號: 16430857 |
林俊吉 | 公司名稱: 貴賓旅行社有限公司 | 到職日期: 1130416 | 統一編號: 95492814 |
林俊吉公司名稱: 彭菊梅旅行社有限公司 | 到職日期: 0910116 | 統一編號: 16430857 |
林俊吉公司名稱: 貴賓旅行社有限公司 | 到職日期: 1130416 | 統一編號: 95492814 |
[ 搜尋 林俊吉 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 林俊吉 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林俊吉)多重鏡像中的自我身影 | | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
多重鏡像中的自我身影 | | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
隱形計畫-自由動物系列 | 吳鼎武‧瓦歷斯 | 花蓮縣 | 場域: 其他 | 花蓮市交通部民用航空局飛航服務總台花蓮作業區 @ 文化部公共藝術 |
七星磐石 | 羅傑‧顧鐸 | 花蓮縣 | 場域: 其他 | 花蓮市交通部民用航空局飛航服務總台花蓮作業區 @ 文化部公共藝術 |
0501002475 | 生產者: 林○吉 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺南市新營區 | 異動日期: 2024/08/26 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
俊衍企業社 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理 | 統一編號: 39763856 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮中圍里竹社路408號1樓 @ 登記工廠名錄 |
林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2362225 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 特銓股份有限公司 | 統一編號: 28542287 @ 董監事資料集 |
林俊吉 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3450574 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 台灣電鏡儀器股份有限公司 | 統一編號: 54503893 @ 董監事資料集 |
多重鏡像中的自我身影| 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
多重鏡像中的自我身影| 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
隱形計畫-自由動物系列吳鼎武‧瓦歷斯 | 花蓮縣 | 場域: 其他 | 花蓮市交通部民用航空局飛航服務總台花蓮作業區 @ 文化部公共藝術 |
七星磐石羅傑‧顧鐸 | 花蓮縣 | 場域: 其他 | 花蓮市交通部民用航空局飛航服務總台花蓮作業區 @ 文化部公共藝術 |
0501002475生產者: 林○吉 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺南市新營區 | 異動日期: 2024/08/26 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
俊衍企業社主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理 | 統一編號: 39763856 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮中圍里竹社路408號1樓 @ 登記工廠名錄 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 2362225 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 特銓股份有限公司 | 統一編號: 28542287 @ 董監事資料集 |
林俊吉職稱: 董事長 | 持有股份數: 3450574 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 台灣電鏡儀器股份有限公司 | 統一編號: 54503893 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 林俊吉 開放資料... ]
唐莊義式料理的地圖
唐莊義式料理的地址位於
臺南市仁德區仁義里正義二街106號1樓開啟Google地圖視窗唐莊義式料理附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
玖盛企業社 統一編號: 19799259 | 朱隆乾 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市仁德區仁義里正義二街121號1樓 |
承龍商號 統一編號: 20351926 | 蔡修金 | 歇業 - 獨資 | 臺南市仁德區仁義里正義二街164號5樓 |
乙乙起重機行 統一編號: 20358126 | 黃風田 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市仁德區仁義里正義二街88號1樓之9 |
寶山咖啡園 統一編號: 21682425 | 蘇寶山 | 歇業 - 獨資 | 臺南市仁德區仁義里正義二街93號1樓 |
鴻展工程行 統一編號: 21943836 | 陳智明 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1090032685) | 臺南市仁德區仁義里正義二街145號8樓 |
今科電腦科技有限公司 統一編號: 22975954 | 廢止 (099年10月07日 經授中字 第0993412414號) | 臺南市仁德區仁義里正義二街一0一號六樓之二 | |
長晉企業有限公司 統一編號: 23477245 | 葉憲唐 | 核准設立 | 臺南市仁德區仁義里正義二街118號1樓 |
正沅實業有限公司 統一編號: 23838326 | 廢止 (文號: 2008-8-26 經授中字 第0973509444號) | 臺南市仁德區仁義里正義二街一二一號一樓 | |
瑞通全球開發股份有限公司 統一編號: 24917100 | 邱盈貯 | 核准設立 | 臺南市仁德區仁義里正義二街51號1樓 |
宏鑫全球開發股份有限公司 統一編號: 24917220 | 邱盈鑫 | 核准設立 | 臺南市仁德區仁義里正義二街51號1樓 |
玖盛企業社 統一編號: 19799259 | 負責人: 朱隆乾 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
承龍商號 統一編號: 20351926 | 負責人: 蔡修金 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
乙乙起重機行 統一編號: 20358126 | 負責人: 黃風田 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
寶山咖啡園 統一編號: 21682425 | 負責人: 蘇寶山 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
鴻展工程行 統一編號: 21943836 | 負責人: 陳智明 | 狀態: 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1090032685) |
今科電腦科技有限公司 統一編號: 22975954 | 狀態: 廢止 (099年10月07日 經授中字 第0993412414號) |
長晉企業有限公司 統一編號: 23477245 | 負責人: 葉憲唐 | 狀態: 核准設立 |
正沅實業有限公司 統一編號: 23838326 | 狀態: 廢止 (文號: 2008-8-26 經授中字 第0973509444號) |
瑞通全球開發股份有限公司 統一編號: 24917100 | 負責人: 邱盈貯 | 狀態: 核准設立 |
宏鑫全球開發股份有限公司 統一編號: 24917220 | 負責人: 邱盈鑫 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 臺南市仁德區仁義里正義二街 地址的商工登記... ]