壹品月商行
壹品月商行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 25909845 |
登記地址 | 高雄市三民區大昌2路537號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 高雄市 三民區 大昌2路 |
登記機關 | 高雄市政府 |
設立日期 | 2010-01-15 |
變更日期 | 2012-11-14 |
資本額總額 | 180,000元 |
負責人或代表人 | 黃建國 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
壹品月商行的簡介
壹品月商行位於高雄市三民區,營業登記地址:高雄市三民區大昌2路537號1樓,壹品月商行的統一編號:25909845,壹品月商行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:180,000元,成立時間於2010-01-15登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
飼料零售業 ■ 食品什貨、飲料零售業 ■ 菸酒零售業 ■ 酒精零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
壹品月商行經濟部商業司登記所營事業項目
F203010,食品什貨、飲料零售業,F501030,飲料店業
同姓名董監事 黃建國 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 黃建國)黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 宏典建設開發有限公司 | 統一編號: 93522383 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 國誠紙器有限公司 | 統一編號: 86167112 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 666666 | 所代表法人: | 屏果國際貿易有限公司 | 統一編號: 90499211 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新恭股份有限公司 | 統一編號: 05062567 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 谷亦鋁門窗有限公司 | 統一編號: 25197233 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鉅十有限公司 | 統一編號: 27552547 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 健熒科技股份有限公司 | 統一編號: 28165919 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5600000 | 所代表法人: | 隆寶鐵材有限公司 | 統一編號: 29001627 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 得茂眼鏡有限公司 | 統一編號: 80097081 |
黃建國 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 興源企業股份有限公司 | 統一編號: |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 宏典建設開發有限公司 | 統一編號: 93522383 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 國誠紙器有限公司 | 統一編號: 86167112 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 666666 | 所代表法人: | 屏果國際貿易有限公司 | 統一編號: 90499211 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新恭股份有限公司 | 統一編號: 05062567 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 谷亦鋁門窗有限公司 | 統一編號: 25197233 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鉅十有限公司 | 統一編號: 27552547 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 健熒科技股份有限公司 | 統一編號: 28165919 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 5600000 | 所代表法人: | 隆寶鐵材有限公司 | 統一編號: 29001627 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 得茂眼鏡有限公司 | 統一編號: 80097081 |
黃建國職稱: 常務董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 興源企業股份有限公司 | 統一編號: |
[ 搜尋 黃建國 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 黃建國 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 黃建國)黃建國 | 公司名稱: 得埔眼鏡有限公司 | 到職日期: 0900201 | 統一編號: 97386711 |
黃建國公司名稱: 得埔眼鏡有限公司 | 到職日期: 0900201 | 統一編號: 97386711 |
[ 搜尋 黃建國 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 黃建國 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 黃建國)建昌藥局 | 電話: 67873777 | 七股區 | 地址街道巷弄號: 大寮里1之11號 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 黃建國 @ 藥局基本資料 |
建昌藥局 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7873777 | 機構負責人姓名: 黃建國 | 機構代碼: B31400004 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺南市七股區大寮里大寮1之11號 @ 長照ABC據點 |
建昌藥局 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7873777 | 機構負責人姓名: 黃建國 | 機構代碼: B31400004 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺南市七股區大寮里大寮1之11號 @ 長照C據點 |
建昌藥局 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7873777 | 機構負責人姓名: 黃建國 | 機構代碼: B31400004 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺南市七股區大寮里大寮1之11號 @ 長照B據點 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 宏典建設開發有限公司 | 統一編號: 93522383 @ 董監事資料集 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 國誠紙器有限公司 | 統一編號: 86167112 @ 董監事資料集 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 666666 | 所代表法人: | 屏果國際貿易有限公司 | 統一編號: 90499211 @ 董監事資料集 |
在臺的東南亞華僑對臺灣連鎖飲料店顧客滿意度之研究 | 作者: 黃建國 | 指導教授: 鄭駿豪 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): A Study of Southeast Asian Overseas Chinese Satisfaction of Taiwan’s Chain Beverage Stores in Taiwan | 系所名稱: 餐旅管理研究所 | 學校名稱: 國立高雄餐旅大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
建昌藥局電話: 67873777 | 七股區 | 地址街道巷弄號: 大寮里1之11號 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 黃建國 @ 藥局基本資料 |
建昌藥局特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7873777 | 機構負責人姓名: 黃建國 | 機構代碼: B31400004 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺南市七股區大寮里大寮1之11號 @ 長照ABC據點 |
建昌藥局特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7873777 | 機構負責人姓名: 黃建國 | 機構代碼: B31400004 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺南市七股區大寮里大寮1之11號 @ 長照C據點 |
建昌藥局特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7873777 | 機構負責人姓名: 黃建國 | 機構代碼: B31400004 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺南市七股區大寮里大寮1之11號 @ 長照B據點 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 宏典建設開發有限公司 | 統一編號: 93522383 @ 董監事資料集 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 國誠紙器有限公司 | 統一編號: 86167112 @ 董監事資料集 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 666666 | 所代表法人: | 屏果國際貿易有限公司 | 統一編號: 90499211 @ 董監事資料集 |
在臺的東南亞華僑對臺灣連鎖飲料店顧客滿意度之研究作者: 黃建國 | 指導教授: 鄭駿豪 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): A Study of Southeast Asian Overseas Chinese Satisfaction of Taiwan’s Chain Beverage Stores in Taiwan | 系所名稱: 餐旅管理研究所 | 學校名稱: 國立高雄餐旅大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
[ 搜尋 黃建國 開放資料... ]
壹品月商行的地圖
壹品月商行的地址位於
高雄市三民區大昌2路537號1樓開啟Google地圖視窗壹品月商行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
金木鷹架有限公司 統一編號: 13196750 | 呂建賢 | 核准設立 | 高雄市三民區大昌一路270巷2弄5號1樓 |
大阪國際資產管理顧問股份有限公司 統一編號: 13198027 | 廢止 (095年11月30日 高市府建二公字 第0951302981號) | 高雄市三民區大昌二路522號2樓 | |
洋銘行 統一編號: 13338603 | 黃政珠 | 歇業 - 獨資 | 高雄市三民區大昌2路43巷7弄6之4號5樓 |
協聖企業社 統一編號: 13380708 | 林明鎮 | 歇業 - 獨資 | 高雄市三民區灣愛里大昌1路288巷3弄8號 |
隨緣素食自助餐 統一編號: 13381501 | 陳光樂 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10561303600) | 高雄市三民區大昌二路510號1樓 |
富野日式料理店 統一編號: 13381755 | 黃文正 | 歇業 - 獨資 | 高雄市三民區寶安里大昌2路99號1樓 |
真達企業社 統一編號: 13382184 | 朱振宏 | 核准設立 - 獨資 | 高雄市三民區寶泰里大昌2路48號1樓 |
自由空間咖啡館 統一編號: 13383297 | 王姵云 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 高雄市三民區大昌2路558號 |
米格精品服飾店 統一編號: 13384465 | 陳儔瑩 | 核准設立 - 合夥 | 高雄市三民區本武里大昌2路528號 |
銘都髮型設計 統一編號: 13386647 | 郭佳宜 | 歇業 - 獨資 | 高雄市三民區寶泰里大昌2路44號1樓 |
金木鷹架有限公司 統一編號: 13196750 | 負責人: 呂建賢 | 狀態: 核准設立 |
大阪國際資產管理顧問股份有限公司 統一編號: 13198027 | 狀態: 廢止 (095年11月30日 高市府建二公字 第0951302981號) |
洋銘行 統一編號: 13338603 | 負責人: 黃政珠 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
協聖企業社 統一編號: 13380708 | 負責人: 林明鎮 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
隨緣素食自助餐 統一編號: 13381501 | 負責人: 陳光樂 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10561303600) |
富野日式料理店 統一編號: 13381755 | 負責人: 黃文正 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
真達企業社 統一編號: 13382184 | 負責人: 朱振宏 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
自由空間咖啡館 統一編號: 13383297 | 負責人: 王姵云 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
米格精品服飾店 統一編號: 13384465 | 負責人: 陳儔瑩 | 狀態: 核准設立 - 合夥 |
銘都髮型設計 統一編號: 13386647 | 負責人: 郭佳宜 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 高雄市三民區大昌2路 地址的商工登記... ]