谷亦鋁門窗有限公司
谷亦鋁門窗有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 25197233 |
登記地址 | 臺中市潭子區大富里民族路二段128巷5號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺中市 潭子區 大富里 民族路2段 |
登記機關 | 臺中市政府 |
設立日期 | 2010-04-16 |
變更日期 | 2016-03-02 |
資本額總額 | 1,100,000元 |
負責人或代表人 | 黃建國 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
谷亦鋁門窗有限公司的簡介
谷亦鋁門窗有限公司位於臺中市潭子區,營業登記地址:臺中市潭子區大富里民族路2段128巷5號,谷亦鋁門窗有限公司的統一編號:25197233,谷亦鋁門窗有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:1,100,000元,成立時間於2010-04-19登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
室內裝潢業 ■ 門窗安裝工程業 ■ 室內輕鋼架工程業 ■ 玻璃安裝工程業 ■ 室內裝修業 ■ 廚具、衛浴設備安裝工程業 ■ 油漆工程業 ■ 防蝕、防銹工程業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
谷亦鋁門窗有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
434013,房屋設備安裝工程
谷亦鋁門窗有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
E801020,門窗安裝工程業,E801040,玻璃安裝工程業,F111090,建材批發業,F211010,建材零售業,F401010,國際貿易業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
谷亦鋁門窗有限公司之董監事資料集
[1] 谷亦鋁門窗有限公司董監事資料集統一編號 | 25197233 |
公司名稱 | 谷亦鋁門窗有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 黃建國 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 1100000 |
統一編號: 25197233 |
公司名稱: 谷亦鋁門窗有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 黃建國 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 1100000 |
[ 所有相關搜尋: 谷亦鋁門窗有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
谷亦鋁門窗有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 105年03月公司變更登記清單2016-03-02 | 谷亦鋁門窗有限公司 | 黃建國 | 1100000 | 臺中市潭子區大富里民族路二段128巷5號 |
■ 記錄於 105年03月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-03-02 | 公司名稱: 谷亦鋁門窗有限公司 | 代表人: 黃建國 | 資本額: 1100000 | 公司所在地: 臺中市潭子區大富里民族路二段128巷5號 |
同姓名董監事 黃建國 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 9 筆) (或要: 董監事資料集 黃建國)黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 宏典建設開發有限公司 | 統一編號: 93522383 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 國誠紙器有限公司 | 統一編號: 86167112 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 666666 | 所代表法人: | 屏果國際貿易有限公司 | 統一編號: 90499211 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新恭股份有限公司 | 統一編號: 05062567 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鉅十有限公司 | 統一編號: 27552547 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 健熒科技股份有限公司 | 統一編號: 28165919 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5600000 | 所代表法人: | 隆寶鐵材有限公司 | 統一編號: 29001627 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 得茂眼鏡有限公司 | 統一編號: 80097081 |
黃建國 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 興源企業股份有限公司 | 統一編號: |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 宏典建設開發有限公司 | 統一編號: 93522383 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 國誠紙器有限公司 | 統一編號: 86167112 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 666666 | 所代表法人: | 屏果國際貿易有限公司 | 統一編號: 90499211 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新恭股份有限公司 | 統一編號: 05062567 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鉅十有限公司 | 統一編號: 27552547 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 健熒科技股份有限公司 | 統一編號: 28165919 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 5600000 | 所代表法人: | 隆寶鐵材有限公司 | 統一編號: 29001627 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 得茂眼鏡有限公司 | 統一編號: 80097081 |
黃建國職稱: 常務董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 興源企業股份有限公司 | 統一編號: |
[ 搜尋 黃建國 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 黃建國 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 黃建國)黃建國 | 公司名稱: 得埔眼鏡有限公司 | 到職日期: 0900201 | 統一編號: 97386711 |
黃建國公司名稱: 得埔眼鏡有限公司 | 到職日期: 0900201 | 統一編號: 97386711 |
[ 搜尋 黃建國 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 黃建國 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 黃建國)建昌藥局 | 電話: 67873777 | 地址鄉鎮市區: 七股區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 黃建國 @ 藥局基本資料 |
建昌藥局 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7873777 | 機構負責人姓名: 黃建國 | 機構代碼: B31400004 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺南市七股區大寮里大寮1之11號 @ 長照ABC據點 |
建昌藥局 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7873777 | 機構負責人姓名: 黃建國 | 機構代碼: B31400004 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺南市七股區大寮里大寮1之11號 @ 長照C據點 |
建昌藥局 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7873777 | 機構負責人姓名: 黃建國 | 機構代碼: B31400004 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺南市七股區大寮里大寮1之11號 @ 長照B據點 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 宏典建設開發有限公司 | 統一編號: 93522383 @ 董監事資料集 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 國誠紙器有限公司 | 統一編號: 86167112 @ 董監事資料集 |
黃建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 666666 | 所代表法人: | 屏果國際貿易有限公司 | 統一編號: 90499211 @ 董監事資料集 |
鉅十有限公司 | 電話: (02)26081112 | 許可證起始日: 20190517 | 許可證終止日: 20210516 | 負責人姓名: 黃建國 | 機構地址: 新北市林口區麗園一街6巷6號1樓之4 | 終止營業日期: 20210517 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
建昌藥局電話: 67873777 | 地址鄉鎮市區: 七股區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 黃建國 @ 藥局基本資料 |
建昌藥局特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7873777 | 機構負責人姓名: 黃建國 | 機構代碼: B31400004 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺南市七股區大寮里大寮1之11號 @ 長照ABC據點 |
建昌藥局特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7873777 | 機構負責人姓名: 黃建國 | 機構代碼: B31400004 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺南市七股區大寮里大寮1之11號 @ 長照C據點 |
建昌藥局特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7873777 | 機構負責人姓名: 黃建國 | 機構代碼: B31400004 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺南市七股區大寮里大寮1之11號 @ 長照B據點 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 宏典建設開發有限公司 | 統一編號: 93522383 @ 董監事資料集 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 國誠紙器有限公司 | 統一編號: 86167112 @ 董監事資料集 |
黃建國職稱: 董事 | 持有股份數: 666666 | 所代表法人: | 屏果國際貿易有限公司 | 統一編號: 90499211 @ 董監事資料集 |
鉅十有限公司電話: (02)26081112 | 許可證起始日: 20190517 | 許可證終止日: 20210516 | 負責人姓名: 黃建國 | 機構地址: 新北市林口區麗園一街6巷6號1樓之4 | 終止營業日期: 20210517 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
[ 搜尋 黃建國 開放資料... ]
谷亦鋁門窗有限公司的地圖
谷亦鋁門窗有限公司的地址位於
臺中市潭子區大富里民族路2段128巷5號開啟Google地圖視窗谷亦鋁門窗有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
東方家園有限公司 統一編號: 54598238 | 黃明星 | 核准設立 | 臺中市潭子區民族路三段17巷3號 |
宇汶生技有限公司 統一編號: 54751400 | 楊臻宇 | 核准設立 | 臺中市潭子區大富里民族路三段99巷50弄11號1樓 |
源協鑫企業有限公司 統一編號: 54759888 | 劉文榮 | 核准設立 | 臺中市潭子區大富里民族路三段33巷96號 |
銘川國際有限公司 統一編號: 54885013 | 江彥勝 | 核准設立 | 臺中市潭子區民族路二段48巷67號 |
康氏投資股份有限公司 統一編號: 54890873 | 康錫東 | 核准設立 | 臺中市潭子區大富里民族路三段108號1樓 |
祐嘉精密機械有限公司 統一編號: 54903899 | 陳俊松 | 核准設立 | 臺中市潭子區大富里民族路二段171號1樓 |
大富碾米工廠 統一編號: 55019904 | 張林阿美 | 歇業 - 獨資 | 臺中市潭子區大富里民族路三段1號 |
江能號 統一編號: 55091200 | 韓玉膾 | 核准設立 - 獨資 | 臺中市潭子區大富里民族路二段278號 |
吉原西藥房 統一編號: 55655045 | 劉鄒阿網 | 歇業 - 獨資 | 臺中市潭子區大富里民族路二段280號 |
隆興興業社 統一編號: 55926949 | 廖耀根 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110864897) | 臺中市潭子區大富里民族路三段36號1樓 |
東方家園有限公司 統一編號: 54598238 | 負責人: 黃明星 | 狀態: 核准設立 |
宇汶生技有限公司 統一編號: 54751400 | 負責人: 楊臻宇 | 狀態: 核准設立 |
源協鑫企業有限公司 統一編號: 54759888 | 負責人: 劉文榮 | 狀態: 核准設立 |
銘川國際有限公司 統一編號: 54885013 | 負責人: 江彥勝 | 狀態: 核准設立 |
康氏投資股份有限公司 統一編號: 54890873 | 負責人: 康錫東 | 狀態: 核准設立 |
祐嘉精密機械有限公司 統一編號: 54903899 | 負責人: 陳俊松 | 狀態: 核准設立 |
大富碾米工廠 統一編號: 55019904 | 負責人: 張林阿美 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
江能號 統一編號: 55091200 | 負責人: 韓玉膾 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
吉原西藥房 統一編號: 55655045 | 負責人: 劉鄒阿網 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
隆興興業社 統一編號: 55926949 | 負責人: 廖耀根 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110864897) |
[ 更多 臺中市潭子區大富里民族路 地址的商工登記... ]