大員盛實業有限公司
大員盛實業有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 24749456 |
登記地址 | 臺北市中正區懷寧街34號1樓至8樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 中正區 黎明里 懷寧街 |
電話手機 | 02-23758333 |
聯絡傳真 | 02-23757000 |
登記機關 | 臺北市政府 |
設立日期 | 2014-09-19 |
變更日期 | 2018-05-14 |
資本額總額 | 10,000,000元 |
負責人或代表人 | 侯克瀛 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
大員盛實業有限公司的簡介
大員盛實業有限公司位於臺北市中正區,營業登記地址:臺北市中正區黎明里懷寧街34號1樓至8樓,大員盛實業有限公司的統一編號:24749456,大員盛實業有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:10,000,000元,成立時間於2014-09-22登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
飼料零售業 ■ 食品什貨、飲料零售業 ■ 菸酒零售業 ■ 酒精零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
大員盛實業有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
551012,旅館
大員盛實業有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
F203020,菸酒零售業,J901020,一般旅館業,F399010,便利商店業,F203010,食品什貨、飲料零售業,F401010,國際貿易業,H703100,不動產租賃業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
大員盛實業有限公司之出進口廠商登記資料
[1] 大員盛實業有限公司出進口廠商登記資料統一編號 | 24749456 |
原始登記日期 | 20150521 |
核發日期 | 20210814 |
廠商中文名稱 | 大員盛實業有限公司 |
廠商英文名稱 | DA YUAN SHENG HOSTELS CO., LTD. |
中文營業地址 | 臺北市中正區懷寧街34號1樓至8樓 |
英文營業地址 | 1 F., No. 34, Huaining St., Zhongzheng Dist., Taipei City 10046, Taiwan (R.O.C.) |
代表人 | 侯O瀛 |
電話號碼 | 02-23758333 |
傳真號碼 | 02-23757000 |
進口資格 | 有 |
出口資格 | 有 |
統一編號: 24749456 |
原始登記日期: 20150521 |
核發日期: 20210814 |
廠商中文名稱: 大員盛實業有限公司 |
廠商英文名稱: DA YUAN SHENG HOSTELS CO., LTD. |
中文營業地址: 臺北市中正區懷寧街34號1樓至8樓 |
英文營業地址: 1 F., No. 34, Huaining St., Zhongzheng Dist., Taipei City 10046, Taiwan (R.O.C.) |
代表人: 侯O瀛 |
電話號碼: 02-23758333 |
傳真號碼: 02-23757000 |
進口資格: 有 |
出口資格: 有 |
[ 所有相關搜尋: 大員盛實業有限公司 | 出進口廠商登記資料 開放資料... ]
大員盛實業有限公司之董監事資料集
[1] 大員盛實業有限公司董監事資料集統一編號 | 24749456 |
公司名稱 | 大員盛實業有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 侯克瀛 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 5000000 |
統一編號: 24749456 |
公司名稱: 大員盛實業有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 侯克瀛 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 5000000 |
[ 所有相關搜尋: 大員盛實業有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
大員盛實業有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 103年09月公司設立登記清單2014-09-19 | 大員盛實業有限公司 | 侯克瀛 | 10000000 | 臺北市中正區懷寧街34號1樓至8樓 |
■ 記錄於 107年05月公司變更登記清單2018-05-14 | 大員盛實業有限公司 | 侯克瀛 | 10000000 | 臺北市中正區懷寧街34號1樓至8樓 |
■ 記錄於 103年09月公司設立登記清單核准設立日期: 2014-09-19 | 公司名稱: 大員盛實業有限公司 | 代表人: 侯克瀛 | 資本額: 10000000 | 公司所在地: 臺北市中正區懷寧街34號1樓至8樓 |
■ 記錄於 107年05月公司變更登記清單核准變更日期: 2018-05-14 | 公司名稱: 大員盛實業有限公司 | 代表人: 侯克瀛 | 資本額: 10000000 | 公司所在地: 臺北市中正區懷寧街34號1樓至8樓 |
同姓名董監事 侯克瀛 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 7 筆) (或要: 董監事資料集 侯克瀛)侯克瀛 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5750000 | 所代表法人: | 大員隆實業有限公司 | 統一編號: 42656177 |
侯克瀛 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 基華投資股份有限公司 | 統一編號: 42837635 |
侯克瀛 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 大員饌實業有限公司 | 統一編號: 42842356 |
侯克瀛 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 17400000 | 所代表法人: | 大員昌實業有限公司 | 統一編號: 53951669 |
侯克瀛 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 14500000 | 所代表法人: | 大員興實業有限公司 | 統一編號: 54674185 |
侯克瀛 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1512376 | 所代表法人: | 圓石實業股份有限公司 | 統一編號: 83716092 |
侯克瀛 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 74010 | 所代表法人: | 耀震實業股份有限公司 | 統一編號: 83747010 |
侯克瀛職稱: 董事 | 持有股份數: 5750000 | 所代表法人: | 大員隆實業有限公司 | 統一編號: 42656177 |
侯克瀛職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 基華投資股份有限公司 | 統一編號: 42837635 |
侯克瀛職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 大員饌實業有限公司 | 統一編號: 42842356 |
侯克瀛職稱: 董事 | 持有股份數: 17400000 | 所代表法人: | 大員昌實業有限公司 | 統一編號: 53951669 |
侯克瀛職稱: 董事 | 持有股份數: 14500000 | 所代表法人: | 大員興實業有限公司 | 統一編號: 54674185 |
侯克瀛職稱: 董事長 | 持有股份數: 1512376 | 所代表法人: | 圓石實業股份有限公司 | 統一編號: 83716092 |
侯克瀛職稱: 監察人 | 持有股份數: 74010 | 所代表法人: | 耀震實業股份有限公司 | 統一編號: 83747010 |
[ 搜尋 侯克瀛 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 侯克瀛 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 侯克瀛)圓石實業股份有限公司附設臺北市私立內湖圓石社區長照機構 | 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2020/10/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2790-2090 | 機構負責人姓名: 侯克瀛 | 機構代碼: 2V0100001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號8樓 @ 長照ABC據點 |
圓石實業股份有限公司附設臺北市私立內湖圓石社區長照機構 | 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2020/10/08 | 特約迄日: 2021/10/31 | 機構電話: 02-2790-2090 | 機構負責人姓名: 侯克瀛 | 機構代碼: 2V0100001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號8樓 @ 長照ABC據點 |
圓石實業股份有限公司附設臺北市私立內湖圓石社區長照機構 | 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: 02-2790-2090 | 機構負責人姓名: 侯克瀛 | 機構代碼: 2V0100001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號8樓 @ 長照ABC據點 |
圓石實業股份有限公司附設臺北市私立內湖圓石社區長照機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20211022 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 02-2790-2090 | 機構負責人姓名: 侯克瀛 | 機構代碼: 2V0100001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號8樓 @ 長照ABC據點 |
圓石實業股份有限公司附設臺北市私立內湖圓石社區長照機構 | 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-2790-2090 | 機構負責人姓名: 侯克瀛 | 機構代碼: 2V0100001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號8樓 @ 長照ABC據點 |
圓石實業股份有限公司附設臺北市私立內湖圓石社區長照機構 | 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 20211101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 02-2790-2090 | 機構負責人姓名: 侯克瀛 | 機構代碼: 2V0100001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號8樓 @ 長照ABC據點 |
圓石實業股份有限公司附設臺北市私立內湖圓石社區長照機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-2790-2090 | 機構負責人姓名: 侯克瀛 | 機構代碼: 2V0100001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號8樓 @ 長照ABC據點 |
圓石實業股份有限公司附設臺北市私立大稻埕圓石社區長照機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220704 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 2558-6900 | 機構負責人姓名: 侯克瀛 | 機構代碼: 2V0100006 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市大同區延平北路2段96號3樓之1 @ 長照ABC據點 |
圓石實業股份有限公司附設臺北市私立內湖圓石社區長照機構特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2020/10/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2790-2090 | 機構負責人姓名: 侯克瀛 | 機構代碼: 2V0100001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號8樓 @ 長照ABC據點 |
圓石實業股份有限公司附設臺北市私立內湖圓石社區長照機構特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2020/10/08 | 特約迄日: 2021/10/31 | 機構電話: 02-2790-2090 | 機構負責人姓名: 侯克瀛 | 機構代碼: 2V0100001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號8樓 @ 長照ABC據點 |
圓石實業股份有限公司附設臺北市私立內湖圓石社區長照機構特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: 02-2790-2090 | 機構負責人姓名: 侯克瀛 | 機構代碼: 2V0100001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號8樓 @ 長照ABC據點 |
圓石實業股份有限公司附設臺北市私立內湖圓石社區長照機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20211022 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 02-2790-2090 | 機構負責人姓名: 侯克瀛 | 機構代碼: 2V0100001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號8樓 @ 長照ABC據點 |
圓石實業股份有限公司附設臺北市私立內湖圓石社區長照機構特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-2790-2090 | 機構負責人姓名: 侯克瀛 | 機構代碼: 2V0100001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號8樓 @ 長照ABC據點 |
圓石實業股份有限公司附設臺北市私立內湖圓石社區長照機構特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 20211101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 02-2790-2090 | 機構負責人姓名: 侯克瀛 | 機構代碼: 2V0100001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號8樓 @ 長照ABC據點 |
圓石實業股份有限公司附設臺北市私立內湖圓石社區長照機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-2790-2090 | 機構負責人姓名: 侯克瀛 | 機構代碼: 2V0100001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號8樓 @ 長照ABC據點 |
圓石實業股份有限公司附設臺北市私立大稻埕圓石社區長照機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220704 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 2558-6900 | 機構負責人姓名: 侯克瀛 | 機構代碼: 2V0100006 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市大同區延平北路2段96號3樓之1 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋 侯克瀛 開放資料... ]
大員盛實業有限公司的地圖
大員盛實業有限公司的地址位於
臺北市中正區黎明里懷寧街34號1樓至8樓開啟Google地圖視窗大員盛實業有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
芯宸科技工程有限公司 統一編號: 50849310 | 黃榮輝 | 核准設立 | 臺北市中正區懷寧街92號3樓 |
禾馨股份有限公司 統一編號: 50860497 | 蘇怡寧 | 核准設立 | 臺北市中正區懷寧街78號8樓 |
光芯視覺股份有限公司 統一編號: 50866302 | 何士棟 | 核准設立 | 臺北市中正區懷寧街74號10樓 |
明悅心創教育文化有限公司 統一編號: 50886784 | 陳鋒玲 | 核准設立 | 臺北市中正區懷寧街12號3樓 |
喬馨企業股份有限公司 統一編號: 50887828 | 蘇怡寧 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-13) | 臺北市中正區懷寧街78號8樓 |
禾膳股份有限公司 統一編號: 50898254 | 蘇怡寧 | 核准設立 | 臺北市中正區懷寧街78號8樓 |
英屬維京群島商夏鷹有限公司 統一編號: 51057309 | 許東琪 | 核准設立 | 臺北市中正區黎明里懷寧街112號4樓之1 |
洛碁實業股份有限公司花華本館分公司 統一編號: 51316636 | 林秀蓉 | 核准設立 | 臺北市中正區懷寧街30、32號 |
台灣國私會有限公司 統一編號: 52633224 | 黃錫勲 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-26) | 臺北市中正區懷寧街43號7樓 |
昌盛運動行銷股份有限公司 統一編號: 52682202 | 鄭資盛 | 核准設立 | 臺北市中正區懷寧街90號9樓 |
芯宸科技工程有限公司 統一編號: 50849310 | 負責人: 黃榮輝 | 狀態: 核准設立 |
禾馨股份有限公司 統一編號: 50860497 | 負責人: 蘇怡寧 | 狀態: 核准設立 |
光芯視覺股份有限公司 統一編號: 50866302 | 負責人: 何士棟 | 狀態: 核准設立 |
明悅心創教育文化有限公司 統一編號: 50886784 | 負責人: 陳鋒玲 | 狀態: 核准設立 |
喬馨企業股份有限公司 統一編號: 50887828 | 負責人: 蘇怡寧 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2023-10-13) |
禾膳股份有限公司 統一編號: 50898254 | 負責人: 蘇怡寧 | 狀態: 核准設立 |
英屬維京群島商夏鷹有限公司 統一編號: 51057309 | 負責人: 許東琪 | 狀態: 核准設立 |
洛碁實業股份有限公司花華本館分公司 統一編號: 51316636 | 負責人: 林秀蓉 | 狀態: 核准設立 |
台灣國私會有限公司 統一編號: 52633224 | 負責人: 黃錫勲 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2021-01-26) |
昌盛運動行銷股份有限公司 統一編號: 52682202 | 負責人: 鄭資盛 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 臺北市中正區黎明里懷寧街 地址的商工登記... ]