御墅企業有限公司
御墅企業有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 24602663 |
登記地址 | 臺中市豐原區岸裡里大洲路438號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺中市 神岡區 岸裡里 大洲路 |
登記機關 | 臺中市政府 |
設立日期 | 2014-10-03 |
變更日期 | 2015-07-24 |
資本額總額 | 300,000元 |
負責人或代表人 | 黃冠智 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
御墅企業有限公司的簡介
御墅企業有限公司位於臺中市神岡區,營業登記地址:臺中市神岡區岸裡里005鄰大洲路438號1樓,御墅企業有限公司的統一編號:24602663,御墅企業有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:300,000元,成立時間於2014-10-03登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
中藥批發業 ■ 西藥批發業 ■ 醫療器材批發業 ■ 化粧品批發業 ■ 文教、樂器、育樂用品批發業 ■ 鐘錶批發業 ■ 眼鏡批發業 ■ 建材批發業 ■ 汽油、柴油批發業 ■ 煤及煤製品批發業 ■ 木炭批發業 ■ 石油製品批發業 ■ 航空站、商港或工業專用港加油業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
御墅企業有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
461113,合板批發,461400,漆料及塗料批發,434011,室內裝潢工程
御墅企業有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
F111090,建材批發業,F107010,漆料、塗料批發業,E801010,室內裝潢業,F106010,五金批發業,E801020,門窗安裝工程業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
御墅企業有限公司之董監事資料集
[1] 御墅企業有限公司董監事資料集統一編號 | 24602663 |
公司名稱 | 御墅企業有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 黃冠智 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 200000 |
統一編號: 24602663 |
公司名稱: 御墅企業有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 黃冠智 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 200000 |
[ 所有相關搜尋: 御墅企業有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
御墅企業有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 103年10月公司設立登記清單2014-10-03 | 御墅企業有限公司 | 黃冠霖 | 300000 | 臺中市豐原區岸裡里大洲路438號1樓 |
■ 記錄於 104年07月公司變更登記清單2015-07-24 | 御墅企業有限公司 | 黃冠智 | 300000 | 臺中市豐原區岸裡里大洲路438號1樓 |
■ 記錄於 103年10月公司設立登記清單核准設立日期: 2014-10-03 | 公司名稱: 御墅企業有限公司 | 代表人: 黃冠霖 | 資本額: 300000 | 公司所在地: 臺中市豐原區岸裡里大洲路438號1樓 |
■ 記錄於 104年07月公司變更登記清單核准變更日期: 2015-07-24 | 公司名稱: 御墅企業有限公司 | 代表人: 黃冠智 | 資本額: 300000 | 公司所在地: 臺中市豐原區岸裡里大洲路438號1樓 |
同姓名董監事 黃冠智 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 黃冠智)黃冠智 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 154 | 所代表法人: | 建樺投資股份有限公司 | 統一編號: 12927878 |
黃冠智 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 上順家實業有限公司 | 統一編號: 13005746 |
黃冠智 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大歐亞工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 16436368 |
黃冠智 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 昶詠機械股份有限公司 | 統一編號: 16698539 |
黃冠智 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 21000000 | 所代表法人: | 茂元鋼鐵有限公司 | 統一編號: 24511734 |
黃冠智 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 晶基工業有限公司 | 統一編號: 25161306 |
黃冠智 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 16606905 | 所代表法人: 誠研科技股份有限公司 | 謙華科技股份有限公司 | 統一編號: 28540056 |
黃冠智 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 205320 | 所代表法人: | 中華廣播股份有限公司 | 統一編號: 35700508 |
黃冠智 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 富鈺國際實業股份有限公司 | 統一編號: 42870211 |
黃冠智 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 七虹甲有限公司 | 統一編號: 45111608 |
黃冠智職稱: 董事 | 持有股份數: 154 | 所代表法人: | 建樺投資股份有限公司 | 統一編號: 12927878 |
黃冠智職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 上順家實業有限公司 | 統一編號: 13005746 |
黃冠智職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大歐亞工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 16436368 |
黃冠智職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 昶詠機械股份有限公司 | 統一編號: 16698539 |
黃冠智職稱: 董事 | 持有股份數: 21000000 | 所代表法人: | 茂元鋼鐵有限公司 | 統一編號: 24511734 |
黃冠智職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 晶基工業有限公司 | 統一編號: 25161306 |
黃冠智職稱: 董事 | 持有股份數: 16606905 | 所代表法人: 誠研科技股份有限公司 | 謙華科技股份有限公司 | 統一編號: 28540056 |
黃冠智職稱: 董事 | 持有股份數: 205320 | 所代表法人: | 中華廣播股份有限公司 | 統一編號: 35700508 |
黃冠智職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 富鈺國際實業股份有限公司 | 統一編號: 42870211 |
黃冠智職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 七虹甲有限公司 | 統一編號: 45111608 |
[ 搜尋 黃冠智 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 黃冠智 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 黃冠智)黃冠智 | 公司名稱: 中華廣播股份有限公司 | 到職日期: 1020501 | 統一編號: 35700508 |
黃冠智公司名稱: 中華廣播股份有限公司 | 到職日期: 1020501 | 統一編號: 35700508 |
[ 搜尋 黃冠智 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 黃冠智 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 黃冠智)藝術是自由的力量, アートは自由の力, Art: The Power of Freedom | (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
藝術是自由的力量, アートは自由の力, Art: The Power of Freedom | (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
誠研科技股份有限公司 | 總機電話: (02)2912-6268 | 公司代號: 3494 | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 70801588 | 住址: 新北市新店區北新路三段207-2號7樓 | 董事長: 光風投資有限公司代表人:黃茯 | 成立日期: 20010209 | 出表日期: 1130913 @ 上市公司基本資料 |
東震營造工程有限公司 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 84230272 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣東石鄉蔦松村下蔦松49-6號 @ 登記工廠名錄 |
台北富邦商業銀行淡水分行 | 電話: 02-86318998 | 總機構代號: 012 | 機構代號: 0127679 | 負責人: 黃冠智 | 地址: 新北市淡水區中山北路二段223號1、2樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
貓尾巴工作室 | 特定寵物種類: | 營業項目: AB | 許可證有效日期: 2022/2/23 上午 12:00:00 | 彰化縣福興鄉社尾村浮景巷6之11號 @ 合法特定寵物業名單 |
優醫五權健康診所 | 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20240111 | 特約迄日: 20240630 | 機構電話: 04-23221539 | 機構負責人姓名: 黃冠智 | 機構代碼: B20800317 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區五權路59-5號1樓 @ 長照ABC據點 |
優醫五權健康診所 | 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20240701 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 04-23221539 | 機構負責人姓名: 黃冠智 | 機構代碼: B20800317 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區五權路59-5號1樓 @ 長照ABC據點 |
藝術是自由的力量, アートは自由の力, Art: The Power of Freedom(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
藝術是自由的力量, アートは自由の力, Art: The Power of Freedom(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
誠研科技股份有限公司總機電話: (02)2912-6268 | 公司代號: 3494 | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 70801588 | 住址: 新北市新店區北新路三段207-2號7樓 | 董事長: 光風投資有限公司代表人:黃茯 | 成立日期: 20010209 | 出表日期: 1130913 @ 上市公司基本資料 |
東震營造工程有限公司主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 84230272 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣東石鄉蔦松村下蔦松49-6號 @ 登記工廠名錄 |
台北富邦商業銀行淡水分行電話: 02-86318998 | 總機構代號: 012 | 機構代號: 0127679 | 負責人: 黃冠智 | 地址: 新北市淡水區中山北路二段223號1、2樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
貓尾巴工作室特定寵物種類: | 營業項目: AB | 許可證有效日期: 2022/2/23 上午 12:00:00 | 彰化縣福興鄉社尾村浮景巷6之11號 @ 合法特定寵物業名單 |
優醫五權健康診所特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20240111 | 特約迄日: 20240630 | 機構電話: 04-23221539 | 機構負責人姓名: 黃冠智 | 機構代碼: B20800317 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區五權路59-5號1樓 @ 長照ABC據點 |
優醫五權健康診所特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20240701 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 04-23221539 | 機構負責人姓名: 黃冠智 | 機構代碼: B20800317 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區五權路59-5號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋 黃冠智 開放資料... ]
御墅企業有限公司的地圖
御墅企業有限公司的地址位於
臺中市神岡區岸裡里005鄰大洲路438號1樓開啟Google地圖視窗御墅企業有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
世楷機車行 統一編號: 38835591 | 張世楷 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108607689) | 臺中市神岡區岸裡里大洲路459號1樓 |
亞迪克企業行 統一編號: 38859777 | 王建欽 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030716822) | 臺中市神岡區岸裡里大洲路452號1樓 |
金允祥科技有限公司 統一編號: 42897062 | 核准設立 | 臺中市龍井區南寮里中沙路南寮巷2弄57號1樓 | |
奕誠機械股份有限公司 統一編號: 45147943 | 羅忠裕 | 核准設立 | 臺中市神岡區岸裡里大洲路322號1樓 |
全盛上光行 統一編號: 45233911 | 羅倩宜 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060872468) | 臺中市神岡區岸裡里大洲路386巷20號 |
源鑫商行 統一編號: 45514258 | 彭文正 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040661038) | 臺中市神岡區岸裡里大洲路393號1樓 |
凱揚車業 統一編號: 47597830 | 鐘凱揚 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050877374) | 臺中市神岡區岸裡里大洲路429號 |
益捷鋼鐵有限公司 統一編號: 50811052 | 杜輔鈞 | 核准設立 | 臺中市神岡區岸裡里大洲路482號1樓 |
丞弘坊有限公司 統一編號: 53992606 | 黃裕頡 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-04) | 臺中市神岡區岸裡里大洲路443號1樓 |
全信行 統一編號: 55079923 | 臺中市神岡區岸裡里5鄰大洲路420號 |
世楷機車行 統一編號: 38835591 | 負責人: 張世楷 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108607689) |
亞迪克企業行 統一編號: 38859777 | 負責人: 王建欽 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030716822) |
金允祥科技有限公司 統一編號: 42897062 | 狀態: 核准設立 |
奕誠機械股份有限公司 統一編號: 45147943 | 負責人: 羅忠裕 | 狀態: 核准設立 |
全盛上光行 統一編號: 45233911 | 負責人: 羅倩宜 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060872468) |
源鑫商行 統一編號: 45514258 | 負責人: 彭文正 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040661038) |
凱揚車業 統一編號: 47597830 | 負責人: 鐘凱揚 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050877374) |
益捷鋼鐵有限公司 統一編號: 50811052 | 負責人: 杜輔鈞 | 狀態: 核准設立 |
丞弘坊有限公司 統一編號: 53992606 | 負責人: 黃裕頡 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2023-08-04) |
全信行 統一編號: 55079923 |
[ 更多 臺中市神岡區岸裡里大洲路 地址的商工登記... ]