台陞事業有限公司
台陞事業有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 24456486 |
登記地址 | 臺北市信義區虎林街100巷118號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 信義區 長春里 虎林街 |
登記機關 | 臺北市政府 |
設立日期 | 2009-08-19 |
變更日期 | 2015-06-30 |
資本額總額 | 100,000元 |
負責人或代表人 | 林素勤 |
公司狀態 | 解散 (核准解散日期: 2024-01-09) |
登記種類 | 公司登記 |
台陞事業有限公司的簡介
台陞事業有限公司位於臺北市信義區,營業登記地址:臺北市信義區長春里虎林街100巷118號,台陞事業有限公司的統一編號:24456486,台陞事業有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:100,000元,成立時間於2009-08-20登記設立,商業司營業登記狀態:解散 (核准解散日期: 2024-01-09)。
食用油脂批發業 ■ 菸酒批發業 ■ 飲料批發業 ■ 茶葉批發業 ■ 食品什貨批發業 ■ 酒精批發業 ■ 飼料批發業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
台陞事業有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
458111,文具批發
台陞事業有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
F102040,飲料批發業,F102170,食品什貨批發業,F203010,食品什貨、飲料零售業,F109070,文教、樂器、育樂用品批發業,F209060,文教、樂器、育樂用品零售業,F113050,電腦及事務性機器設備批發業,F213030,電腦及事務性機器設備零售業,I401010,一般廣告服務業,I501010,產品設計業,IZ01010,影印業,IZ02010,打字業,F104110,布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業,F204110,布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業,F105050,家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業,F205040,家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業,F106020,日常用品批發業,F206020,日常用品零售業,F107030,清潔用品批發業,F207030,清潔用品零售業,F113020,電器批發業,F213010,電器零售業,F401010,國際貿易業,I301010,資訊軟體服務業,I301020,資料處理服務業,I301030,電子資訊供應服務業,F399990,其他綜合零售業,JZ99050,仲介服務業,F107190,塑膠膜、袋批發業,F207190,塑膠膜、袋零售業,F106050,陶瓷玻璃器皿批發業,F206040,水器材料零售業,F199990,其他批發業,F299990,其他零售業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
台陞事業有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 104年06月公司變更登記清單2015-06-30 | 台陞事業有限公司 | 林素勤 | 100000 | 臺北市信義區虎林街100巷118號 |
■ 記錄於 113年01月公司解散登記清單2009-08-19 ~ 2024-01-09 | 台陞事業有限公司 | 100000 | 臺北市信義區虎林街100巷118號 |
■ 記錄於 104年06月公司變更登記清單核准變更日期: 2015-06-30 | 公司名稱: 台陞事業有限公司 | 代表人: 林素勤 | 資本額: 100000 | 公司所在地: 臺北市信義區虎林街100巷118號 |
■ 記錄於 113年01月公司解散登記清單核准設立日期: 2009-08-19 | 核准解散日期: 2024-01-09 | 公司名稱: 台陞事業有限公司 | 代表人: | 資本額: 100000 | 公司所在地: 臺北市信義區虎林街100巷118號 |
同姓名董監事 林素勤 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 林素勤)林素勤 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 虹成科技股份有限公司 | 統一編號: 22194395 |
林素勤 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 宥北生活館有限公司 | 統一編號: 24901613 |
林素勤 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1540000 | 所代表法人: | 立媄國際股份有限公司 | 統一編號: 27662426 |
林素勤 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 威北生活館有限公司 | 統一編號: 42900708 |
林素勤 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 穩鈦實業股份有限公司 | 統一編號: 54716805 |
林素勤 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 湘北生活館有限公司 | 統一編號: 64863994 |
林素勤 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 泰北生活館有限公司 | 統一編號: 64918203 |
林素勤 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 伊美人國際美學股份有限公司 | 統一編號: 80062920 |
林素勤 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 康北生活館有限公司 | 統一編號: 83524572 |
林素勤 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 傑北生活館有限公司 | 統一編號: 83524622 |
林素勤職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 虹成科技股份有限公司 | 統一編號: 22194395 |
林素勤職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 宥北生活館有限公司 | 統一編號: 24901613 |
林素勤職稱: 董事 | 持有股份數: 1540000 | 所代表法人: | 立媄國際股份有限公司 | 統一編號: 27662426 |
林素勤職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 威北生活館有限公司 | 統一編號: 42900708 |
林素勤職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 穩鈦實業股份有限公司 | 統一編號: 54716805 |
林素勤職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 湘北生活館有限公司 | 統一編號: 64863994 |
林素勤職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 泰北生活館有限公司 | 統一編號: 64918203 |
林素勤職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 伊美人國際美學股份有限公司 | 統一編號: 80062920 |
林素勤職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 康北生活館有限公司 | 統一編號: 83524572 |
林素勤職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 傑北生活館有限公司 | 統一編號: 83524622 |
[ 搜尋 林素勤 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 林素勤 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林素勤)雲林縣私立素勤社區長照機構 | 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/11/04 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0910-574158 | 機構負責人姓名: 林素勤 | 機構代碼: 2X1100028 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣口湖鄉下崙村福安路161號 @ 長照ABC據點 |
雲林縣私立素勤社區長照機構 | 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/11/04 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0910-574158 | 機構負責人姓名: 林素勤 | 機構代碼: 2X1100028 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣口湖鄉下崙村福安路161號 @ 長照C據點 |
雲林縣私立素勤社區長照機構 | 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/11/04 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0910-574158 | 機構負責人姓名: 林素勤 | 機構代碼: 2X1100028 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣口湖鄉下崙村福安路161號 @ 長照B據點 |
雲林縣私立素勤社區長照機構 | 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/11/04 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0910-574158 | 機構負責人姓名: 林素勤 | 機構代碼: 2X1100028 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣口湖鄉下崙村福安路161號 @ 長照ABC據點 |
雲林縣私立素勤社區長照機構 | 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20191104 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0910-574158 | 機構負責人姓名: 林素勤 | 機構代碼: 2X1100028 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣口湖鄉下崙村福安路161號 @ 長照ABC據點 |
雲林縣私立素勤社區長照機構 | 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 0910-574158 | 機構負責人姓名: 林素勤 | 機構代碼: 2X1100028 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣口湖鄉下崙村福安路161號 @ 長照ABC據點 |
林素勤 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 虹成科技股份有限公司 | 統一編號: 22194395 @ 董監事資料集 |
林素勤 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 宥北生活館有限公司 | 統一編號: 24901613 @ 董監事資料集 |
雲林縣私立素勤社區長照機構特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/11/04 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0910-574158 | 機構負責人姓名: 林素勤 | 機構代碼: 2X1100028 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣口湖鄉下崙村福安路161號 @ 長照ABC據點 |
雲林縣私立素勤社區長照機構特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/11/04 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0910-574158 | 機構負責人姓名: 林素勤 | 機構代碼: 2X1100028 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣口湖鄉下崙村福安路161號 @ 長照C據點 |
雲林縣私立素勤社區長照機構特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/11/04 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0910-574158 | 機構負責人姓名: 林素勤 | 機構代碼: 2X1100028 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣口湖鄉下崙村福安路161號 @ 長照B據點 |
雲林縣私立素勤社區長照機構特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/11/04 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0910-574158 | 機構負責人姓名: 林素勤 | 機構代碼: 2X1100028 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣口湖鄉下崙村福安路161號 @ 長照ABC據點 |
雲林縣私立素勤社區長照機構特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20191104 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0910-574158 | 機構負責人姓名: 林素勤 | 機構代碼: 2X1100028 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣口湖鄉下崙村福安路161號 @ 長照ABC據點 |
雲林縣私立素勤社區長照機構特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 0910-574158 | 機構負責人姓名: 林素勤 | 機構代碼: 2X1100028 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣口湖鄉下崙村福安路161號 @ 長照ABC據點 |
林素勤職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 虹成科技股份有限公司 | 統一編號: 22194395 @ 董監事資料集 |
林素勤職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 宥北生活館有限公司 | 統一編號: 24901613 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 林素勤 開放資料... ]
台陞事業有限公司的地圖
台陞事業有限公司的地址位於
臺北市信義區長春里虎林街100巷118號開啟Google地圖視窗台陞事業有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
永春花苑 統一編號: 17538737 | 臺北市信義區長春里虎林街109號 | ||
昇鴻農產行 統一編號: 18103366 | 吳介擇 | 核准設立 - 獨資 | 臺北市信義區虎林街117之2號 |
賀進白鐵店 統一編號: 20649238 | 林明進 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124117041) | 臺北市信義區虎林街82巷82號1樓 |
慶沅蔘藥行 統一編號: 21701886 | 陳寶川 | 核准設立 - 獨資 | 臺北市信義區虎林街120巷83號1樓 |
永春精緻早餐店 統一編號: 21737934 | 洪賜 | 核准設立 - 獨資 | 臺北市信義區虎林街82巷84號1樓 |
永春素食店 統一編號: 21739763 | 黃士齊 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124112543) | 臺北市信義區虎林街82巷22號1樓 |
丁記麵館 統一編號: 21752701 | 阮黃英 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094106046) | 臺北市信義區虎林街82巷58號1樓 |
永吉涼麵 統一編號: 21756045 | 臺北市信義區長春里虎林街82巷56號 | ||
天和德豆漿店 統一編號: 21756122 | 臺北市信義區長春里虎林街82巷20號 | ||
天和德豆漿店 統一編號: 21760786 | 劉秀琴 | 核准設立 - 獨資 | 臺北市信義區虎林街82巷20號1樓 |
永春花苑 統一編號: 17538737 |
昇鴻農產行 統一編號: 18103366 | 負責人: 吳介擇 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
賀進白鐵店 統一編號: 20649238 | 負責人: 林明進 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124117041) |
慶沅蔘藥行 統一編號: 21701886 | 負責人: 陳寶川 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
永春精緻早餐店 統一編號: 21737934 | 負責人: 洪賜 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
永春素食店 統一編號: 21739763 | 負責人: 黃士齊 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124112543) |
丁記麵館 統一編號: 21752701 | 負責人: 阮黃英 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094106046) |
永吉涼麵 統一編號: 21756045 |
天和德豆漿店 統一編號: 21756122 |
天和德豆漿店 統一編號: 21760786 | 負責人: 劉秀琴 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 臺北市信義區長春里虎林街 地址的商工登記... ]