廣益光電有限公司
廣益光電有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 24378383 |
登記地址 | 臺南市學甲區明宜里和平路315之3號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 學甲區 明宜里 和平路 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 2009-03-30 |
變更日期 | 2018-04-24 |
資本額總額 | 1,000,000元 |
負責人或代表人 | 李國維 |
公司狀態 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-04) |
登記種類 | 公司登記 |
廣益光電有限公司的簡介
廣益光電有限公司位於臺南市學甲區,營業登記地址:臺南市學甲區明宜里019鄰和平路315―3號,廣益光電有限公司的統一編號:24378383,廣益光電有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:1,000,000元,成立時間於2009-04-03登記設立,商業司營業登記狀態:解散 (核准解散日期: 2020-11-04)。
一般廣告服務業 ■ 廣告傳單分送業 ■ 產品設計業 ■ 服飾設計業 ■ 景觀、室內設計業 ■ 花藝設計業 ■ 其他設計業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
廣益光電有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
731013,公開展示廣告,952312,家用電器維修,410011,房屋修繕
廣益光電有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
I501010,產品設計業,I401010,一般廣告服務業,JA02010,電器及電子產品修理業,JE01010,租賃業,E603080,交通號誌安裝工程業,E605010,電腦設備安裝業,F113020,電器批發業,F119010,電子材料批發業,F104110,布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業,F108040,化粧品批發業,F399040,無店面零售業,EZ99990,其他工程業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
廣益光電 - 黃頁資料
(以下顯示 1 筆)
廣益光電有限公司地址: 嘉義市高鐵大道1125號之一 | 電話: 05-238-7711 |
廣益光電有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 105年06月公司變更登記清單2016-06-15 | 廣益光電有限公司 | 李國維 | 1000000 | 臺南市學甲區明宜里信義路39號之19 |
■ 記錄於 107年04月公司變更登記清單2018-04-24 | 廣益光電有限公司 | 李國維 | 1000000 | 臺南市學甲區明宜里和平路315之3號 |
■ 記錄於 109年11月公司解散登記清單2009-03-30 ~ 2020-11-04 | 廣益光電有限公司 | 1000000 | 臺南市學甲區明宜里和平路315之3號 |
■ 記錄於 105年06月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-06-15 | 公司名稱: 廣益光電有限公司 | 代表人: 李國維 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺南市學甲區明宜里信義路39號之19 |
■ 記錄於 107年04月公司變更登記清單核准變更日期: 2018-04-24 | 公司名稱: 廣益光電有限公司 | 代表人: 李國維 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺南市學甲區明宜里和平路315之3號 |
■ 記錄於 109年11月公司解散登記清單核准設立日期: 2009-03-30 | 核准解散日期: 2020-11-04 | 公司名稱: 廣益光電有限公司 | 代表人: | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺南市學甲區明宜里和平路315之3號 |
同姓名董監事 李國維 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 李國維)李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 李維國際貿易有限公司 | 統一編號: 52510193 |
李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 維豪國際生物科技有限公司 | 統一編號: 59278699 |
李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 16047 | 所代表法人: | 凱寧電子開發股份有限公司 | 統一編號: 12184480 |
李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 千鋒食品有限公司 | 統一編號: 12767598 |
李國維 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 170 | 所代表法人: | 証昇股份有限公司 | 統一編號: 12849590 |
李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 29000000 | 所代表法人: | 歐畢通科技有限公司 | 統一編號: 12941040 |
李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 212500 | 所代表法人: | 松營股份有限公司 | 統一編號: 16204748 |
李國維 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 晨豐科技股份有限公司 | 統一編號: 24517879 |
李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佐墨空間設計有限公司 | 統一編號: 24787280 |
李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 楷盟科技有限公司 | 統一編號: 24972243 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 李維國際貿易有限公司 | 統一編號: 52510193 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 維豪國際生物科技有限公司 | 統一編號: 59278699 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 16047 | 所代表法人: | 凱寧電子開發股份有限公司 | 統一編號: 12184480 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 千鋒食品有限公司 | 統一編號: 12767598 |
李國維職稱: 監察人 | 持有股份數: 170 | 所代表法人: | 証昇股份有限公司 | 統一編號: 12849590 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 29000000 | 所代表法人: | 歐畢通科技有限公司 | 統一編號: 12941040 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 212500 | 所代表法人: | 松營股份有限公司 | 統一編號: 16204748 |
李國維職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 晨豐科技股份有限公司 | 統一編號: 24517879 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佐墨空間設計有限公司 | 統一編號: 24787280 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 楷盟科技有限公司 | 統一編號: 24972243 |
[ 搜尋 李國維 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 李國維 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 李國維)李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 李維國際貿易有限公司 | 統一編號: 52510193 @ 董監事資料集 |
李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 維豪國際生物科技有限公司 | 統一編號: 59278699 @ 董監事資料集 |
普誠科技股份有限公司 | 總機電話: 02-66296288 | 公司代號: 6129 | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 22050539 | 住址: 新北市新店區寶橋路233-1號2樓 | 董事長: 姜長安 | 成立日期: 19860515 | 出表日期: 1130919 @ 上櫃公司基本資料 |
李國維 | 聘書 職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 政治學系 | 學校名稱: 國立成功大學 | 教師專長: 當代政治思潮、中(西)政治思想史、科學哲學 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
李國維 | 聘書 職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 體育學系 | 學校名稱: 國立臺中教育大學 | 教師專長: 運動與休閒行銷、體育行政管理 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
李國維 | 聘書 職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 創新創業教育中心 | 學校名稱: 國立高雄科技大學 | 教師專長: 行銷與服務、商品設計 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
李國維 | 聘書 職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 美容系暨美容科技研究所 | 學校名稱: 建國科技大學 | 教師專長: 急性中風診斷及溶栓治療、頭頸部腫瘤、血管栓塞手術 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
彰化基督教醫院財團法人員林基督教醫院 | 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8381456#2827 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900031 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市莒光路456號 @ 長照ABC據點 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 李維國際貿易有限公司 | 統一編號: 52510193 @ 董監事資料集 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 維豪國際生物科技有限公司 | 統一編號: 59278699 @ 董監事資料集 |
普誠科技股份有限公司總機電話: 02-66296288 | 公司代號: 6129 | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 22050539 | 住址: 新北市新店區寶橋路233-1號2樓 | 董事長: 姜長安 | 成立日期: 19860515 | 出表日期: 1130919 @ 上櫃公司基本資料 |
李國維聘書 職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 政治學系 | 學校名稱: 國立成功大學 | 教師專長: 當代政治思潮、中(西)政治思想史、科學哲學 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
李國維聘書 職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 體育學系 | 學校名稱: 國立臺中教育大學 | 教師專長: 運動與休閒行銷、體育行政管理 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
李國維聘書 職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 創新創業教育中心 | 學校名稱: 國立高雄科技大學 | 教師專長: 行銷與服務、商品設計 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
李國維聘書 職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 美容系暨美容科技研究所 | 學校名稱: 建國科技大學 | 教師專長: 急性中風診斷及溶栓治療、頭頸部腫瘤、血管栓塞手術 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
彰化基督教醫院財團法人員林基督教醫院特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8381456#2827 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900031 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市莒光路456號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋 李國維 開放資料... ]
廣益光電有限公司的地圖
廣益光電有限公司的地址位於
臺南市學甲區明宜里019鄰和平路315―3號開啟Google地圖視窗廣益光電有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
廣益光電有限公司 統一編號: 24378383 | 李國維 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-04) | 臺南市學甲區明宜里和平路315之3號 |
季倡有限公司 統一編號: 24925283 | 謝良逢 | 解散 (核准解散日期: 2017-10-18) | 臺南市學甲區明宜里和平路317號1樓 |
崧碩企業社 統一編號: 37748958 | 陳秀如 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050971154) | 臺南市學甲區明宜里和平路317號1樓 |
全芳瓦斯行 統一編號: 47821372 | 陳全利 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110043478) | 臺南市學甲區明宜里和平路317號1樓 |
中一煤氣行 統一編號: 74024787 | 謝孟麗 | 歇業 - 獨資 | 臺南市學甲區明宜里和平路317號1樓 |
佳明水電行 統一編號: 74150600 | 陳俊銘 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市學甲區明宜里和平路279號 |
連豐碾米廠 統一編號: 74280408 | 林秀景 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市學甲區明宜里和平路339號 |
仁智交通企業股份有限公司 統一編號: 74702478 | 賴冠廷 | 核准設立 | 臺南市學甲區和平路316號 |
勝利塑膠廠 統一編號: 74712807 | 莊吳春柳 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市學甲區明宜里和平路320號 |
傑品製造所 統一編號: 81453214 | 陳冠傑 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080011422) | 臺南市學甲區明宜里和平路277號4樓 |
廣益光電有限公司 統一編號: 24378383 | 負責人: 李國維 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2020-11-04) |
季倡有限公司 統一編號: 24925283 | 負責人: 謝良逢 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2017-10-18) |
崧碩企業社 統一編號: 37748958 | 負責人: 陳秀如 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050971154) |
全芳瓦斯行 統一編號: 47821372 | 負責人: 陳全利 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110043478) |
中一煤氣行 統一編號: 74024787 | 負責人: 謝孟麗 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
佳明水電行 統一編號: 74150600 | 負責人: 陳俊銘 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
連豐碾米廠 統一編號: 74280408 | 負責人: 林秀景 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
仁智交通企業股份有限公司 統一編號: 74702478 | 負責人: 賴冠廷 | 狀態: 核准設立 |
勝利塑膠廠 統一編號: 74712807 | 負責人: 莊吳春柳 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
傑品製造所 統一編號: 81453214 | 負責人: 陳冠傑 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080011422) |
[ 更多 臺南市學甲區明宜里和平路 地址的商工登記... ]