高楠造船股份有限公司
高楠造船股份有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 22832984 |
登記地址 | 高雄市旗津區上竹里上竹巷119之3號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 高雄市 旗津區 上竹里 |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
設立日期 | 1988-07-21 |
變更日期 | 2013-07-16 |
撤銷日期 | 2013-09-30 |
資本額總額 | 8,000,000元 |
負責人或代表人 | 蔡定邦 |
公司狀態 | 合併解散 (102年09月30日 高市府經商公字 第1025344120號) |
登記種類 | 公司登記 |
高楠造船股份有限公司的簡介
高楠造船股份有限公司位於高雄市旗津區,營業登記地址:高雄市旗津區上竹里上竹巷119之3號,高楠造船股份有限公司的統一編號:22832984,高楠造船股份有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:8,000,000元,成立時間於1988-07-21登記設立,商業司營業登記狀態:合併解散 (102年09月30日 高市府經商公字 第1025344120號)。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
新興區 ■ 前金區 ■ 苓雅區 ■ 鹽埕區 ■ 鼓山區 ■ 旗津區 ■ 前鎮區 ■ 三民區 ■ 楠梓區 ■ 小港區 ■ 左營區 ■ 仁武區 ■ 大社區 ■ 岡山區 ■ 東沙群島 ■ 南沙群島 ■ 路竹區 ■ 阿蓮區 ■ 田寮區 ■ 燕巢區 ■ 橋頭區 ■ 梓官區 ■ 彌陀區 ■ 永安區 ■ 湖內區 ■ 鳳山區 ■ 大寮區 ■ 林園區 ■ 鳥松區 ■ 大樹區 ■ 旗山區 ■ 美濃區 ■ 六龜區 ■ 內門區 ■ 杉林區 ■ 甲仙區 ■ 桃源區 ■ 那瑪夏區 ■ 茂林區 ■ 茄萣區
高楠造船股份有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 102年04月公司變更登記清單2013-04-23 | 高楠造船股份有限公司 | 楊文敏 | 8000000 | 高雄市旗津區上竹里上竹巷119之3號 |
■ 記錄於 102年07月公司變更登記清單2013-07-16 | 高楠造船股份有限公司 | 蔡定邦 | 8000000 | 高雄市旗津區上竹里上竹巷119之3號 |
■ 記錄於 102年09月公司解散登記清單1988-07-21 ~ 2013-09-30 | 高楠造船股份有限公司 | 0 |
■ 記錄於 102年04月公司變更登記清單核准變更日期: 2013-04-23 | 公司名稱: 高楠造船股份有限公司 | 代表人: 楊文敏 | 資本額: 8000000 | 公司所在地: 高雄市旗津區上竹里上竹巷119之3號 |
■ 記錄於 102年07月公司變更登記清單核准變更日期: 2013-07-16 | 公司名稱: 高楠造船股份有限公司 | 代表人: 蔡定邦 | 資本額: 8000000 | 公司所在地: 高雄市旗津區上竹里上竹巷119之3號 |
■ 記錄於 102年09月公司解散登記清單核准設立日期: 1988-07-21 | 核准解散日期: 2013-09-30 | 公司名稱: 高楠造船股份有限公司 | 代表人: | 資本額: 0 | 公司所在地: |
同姓名董監事 蔡定邦 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 蔡定邦)蔡定邦 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 詠盛鋁業股份有限公司 | 統一編號: 22204823 |
蔡定邦 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1621900 | 所代表法人: | 光航漁業股份有限公司 | 統一編號: 22836074 |
蔡定邦 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 34400 | 所代表法人: | 豐緯水產股份有限公司 | 統一編號: 23335268 |
蔡定邦 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 文秀投資股份有限公司 | 統一編號: 23471452 |
蔡定邦 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 豐國水產股份有限公司 | 東宏漁具股份有限公司 | 統一編號: 70414469 |
蔡定邦 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10200 | 所代表法人: 豐國水產股份有限公司 | 豐寶造船股份有限公司 | 統一編號: 79332453 |
蔡定邦 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 滿慶漁業股份有限公司 | 統一編號: 79627908 |
蔡定邦 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 324062 | 所代表法人: | 豐國水產股份有限公司 | 統一編號: 79697805 |
蔡定邦 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 209 | 所代表法人: | 慶盛鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 81128652 |
蔡定邦 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 滿興漁業股份有限公司 | 統一編號: 82106749 |
蔡定邦職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 詠盛鋁業股份有限公司 | 統一編號: 22204823 |
蔡定邦職稱: 監察人 | 持有股份數: 1621900 | 所代表法人: | 光航漁業股份有限公司 | 統一編號: 22836074 |
蔡定邦職稱: 監察人 | 持有股份數: 34400 | 所代表法人: | 豐緯水產股份有限公司 | 統一編號: 23335268 |
蔡定邦職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 文秀投資股份有限公司 | 統一編號: 23471452 |
蔡定邦職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 豐國水產股份有限公司 | 東宏漁具股份有限公司 | 統一編號: 70414469 |
蔡定邦職稱: 董事 | 持有股份數: 10200 | 所代表法人: 豐國水產股份有限公司 | 豐寶造船股份有限公司 | 統一編號: 79332453 |
蔡定邦職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 滿慶漁業股份有限公司 | 統一編號: 79627908 |
蔡定邦職稱: 常務董事 | 持有股份數: 324062 | 所代表法人: | 豐國水產股份有限公司 | 統一編號: 79697805 |
蔡定邦職稱: 董事 | 持有股份數: 209 | 所代表法人: | 慶盛鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 81128652 |
蔡定邦職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 滿興漁業股份有限公司 | 統一編號: 82106749 |
[ 搜尋 蔡定邦 | 董監事資料集 開放資料... ]
地址 高雄市旗津區上竹里上竹巷119之3號 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 高雄市旗津區上竹里上竹巷119之3號)聯興造船有限公司 | 主要產品: 311船舶及浮動設施 | 統一編號: 82100463 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市旗津區上竹里上竹巷119之5號 @ 登記工廠名錄 |
聯興造船有限公司主要產品: 311船舶及浮動設施 | 統一編號: 82100463 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市旗津區上竹里上竹巷119之5號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋 高雄市旗津區上竹里上竹巷119之3號 開放資料... ]
姓名 蔡定邦 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 蔡定邦)浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版 | (中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版 | (中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
蔡定邦 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 詠盛鋁業股份有限公司 | 統一編號: 22204823 @ 董監事資料集 |
蔡定邦 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1621900 | 所代表法人: | 光航漁業股份有限公司 | 統一編號: 22836074 @ 董監事資料集 |
蔡定邦 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 34400 | 所代表法人: | 豐緯水產股份有限公司 | 統一編號: 23335268 @ 董監事資料集 |
蔡定邦 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 文秀投資股份有限公司 | 統一編號: 23471452 @ 董監事資料集 |
蔡定邦 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 豐國水產股份有限公司 | 東宏漁具股份有限公司 | 統一編號: 70414469 @ 董監事資料集 |
蔡定邦 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10200 | 所代表法人: 豐國水產股份有限公司 | 豐寶造船股份有限公司 | 統一編號: 79332453 @ 董監事資料集 |
浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版(中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版(中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
蔡定邦職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 詠盛鋁業股份有限公司 | 統一編號: 22204823 @ 董監事資料集 |
蔡定邦職稱: 監察人 | 持有股份數: 1621900 | 所代表法人: | 光航漁業股份有限公司 | 統一編號: 22836074 @ 董監事資料集 |
蔡定邦職稱: 監察人 | 持有股份數: 34400 | 所代表法人: | 豐緯水產股份有限公司 | 統一編號: 23335268 @ 董監事資料集 |
蔡定邦職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 文秀投資股份有限公司 | 統一編號: 23471452 @ 董監事資料集 |
蔡定邦職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 豐國水產股份有限公司 | 東宏漁具股份有限公司 | 統一編號: 70414469 @ 董監事資料集 |
蔡定邦職稱: 董事 | 持有股份數: 10200 | 所代表法人: 豐國水產股份有限公司 | 豐寶造船股份有限公司 | 統一編號: 79332453 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 蔡定邦 開放資料... ]
高楠造船股份有限公司的地圖
高楠造船股份有限公司的地址位於
高雄市旗津區上竹里上竹巷119之3號開啟Google地圖視窗高楠造船股份有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
一發商號 統一編號: 82025438 | 程陳素津 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161108000) | 高雄市旗津區上竹里上竹巷71-36號 |
新光造船股份有限公司 統一編號: 82026942 | 蔡政宏 | 核准設立 | 高雄市旗津區上竹巷153之10號 |
天旭成 統一編號: 82036266 | 高雄市旗津區上竹里中洲二路133號 | ||
愛眾什貨店 統一編號: 82046623 | 梅秀和 | 核准設立 - 獨資 | 高雄市旗津區上竹里上竹巷3之4號 |
琇雄商號 統一編號: 82047313 | 郭莊棗 | 核准設立 - 獨資 | 高雄市旗津區上竹里中洲2路139號 |
豐福滿 統一編號: 82050436 | 高雄市旗津區上竹里上竹巷74號 | ||
永財春號漁船 統一編號: 82053074 | 高雄市旗津區上竹里中洲二路131-1號 | ||
昇裕財號漁船 統一編號: 82053356 | 高雄市旗津區上竹里中洲二路248號 | ||
盈福勝號漁船 統一編號: 82055002 | 高雄市旗津區上竹里上竹巷47號 | ||
滿吉豐號漁船 統一編號: 82062587 | 高雄市旗津區上竹里上竹巷23號 |
一發商號 統一編號: 82025438 | 負責人: 程陳素津 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161108000) |
新光造船股份有限公司 統一編號: 82026942 | 負責人: 蔡政宏 | 狀態: 核准設立 |
天旭成 統一編號: 82036266 |
愛眾什貨店 統一編號: 82046623 | 負責人: 梅秀和 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
琇雄商號 統一編號: 82047313 | 負責人: 郭莊棗 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
豐福滿 統一編號: 82050436 |
永財春號漁船 統一編號: 82053074 |
昇裕財號漁船 統一編號: 82053356 |
盈福勝號漁船 統一編號: 82055002 |
滿吉豐號漁船 統一編號: 82062587 |
[ 更多 高雄市旗津區上竹里 地址的商工登記... ]