西村文具行
西村文具行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 20761718 |
登記地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段97號地下之23 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 大安區 光武里 忠孝東路4段 |
登記機關 | 臺北市商業處 |
設立日期 | 1977-08-22 |
變更日期 | 2021-10-22 |
資本額總額 | 9,000元 |
負責人或代表人 | 黃秀玲 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104115463) |
登記種類 | 商業登記 |
西村文具行的簡介
西村文具行位於臺北市大安區,營業登記地址:臺北市大安區光武里忠孝東路4段97號地下之23,西村文具行的統一編號:20761718,西村文具行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:9,000元,成立時間於1977-08-01登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104115463)。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中正區 ■ 大同區 ■ 中山區 ■ 松山區 ■ 大安區 ■ 萬華區 ■ 信義區 ■ 士林區 ■ 北投區 ■ 內湖區 ■ 南港區 ■ 文山區
西村文具行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
458111,文具批發
西村文具行經濟部商業司登記所營事業項目
01各種文具紙張印刷品及教育圖書用之承銷買賣業務
西村文具行 - 黃頁資料
(以下顯示 1 筆)
西村文具行地址: 台北市大安區信義路三段200號9樓之1 | 電話: 02-2325-5787 |
西村文具行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 110年10月商業變更登記清單2021-10-22 | 西村文具行 | 黃秀玲 | 9000 | 獨資 | 1104115463 | 臺北市大安區忠孝東路4段97號地下之23 |
■ 記錄於 110年10月商業變更登記清單變更日期: 2021-10-22 | 商業名稱: 西村文具行 | 負責人: 黃秀玲 | 資本額: 9000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1104115463 | 商業所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段97號地下之23 |
同姓名董監事 黃秀玲 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 黃秀玲)黃秀玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 秀異永華文化有限公司 | 統一編號: 83539651 |
黃秀玲 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 東亞興電器工廠股份有限公司 | 統一編號: 15189706 |
黃秀玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 142884651 | 所代表法人: 神達電腦股份有限公司 | 資豐投資股份有限公司 | 統一編號: 16437958 |
黃秀玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 永泰興貿易股份有限公司 | 統一編號: 18610145 |
黃秀玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 叁德股份有限公司 | 統一編號: 20633313 |
黃秀玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 百潤實業股份有限公司 | 統一編號: 22168002 |
黃秀玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 匯隆企業股份有限公司 | 統一編號: 22571806 |
黃秀玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 來高股份有限公司 | 統一編號: 23082833 |
黃秀玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國洲石材企業股份有限公司 | 統一編號: 23105414 |
黃秀玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 206000 | 所代表法人: | 合潤股份有限公司 | 統一編號: 23278344 |
黃秀玲職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 秀異永華文化有限公司 | 統一編號: 83539651 |
黃秀玲職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 東亞興電器工廠股份有限公司 | 統一編號: 15189706 |
黃秀玲職稱: 董事 | 持有股份數: 142884651 | 所代表法人: 神達電腦股份有限公司 | 資豐投資股份有限公司 | 統一編號: 16437958 |
黃秀玲職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 永泰興貿易股份有限公司 | 統一編號: 18610145 |
黃秀玲職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 叁德股份有限公司 | 統一編號: 20633313 |
黃秀玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 百潤實業股份有限公司 | 統一編號: 22168002 |
黃秀玲職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 匯隆企業股份有限公司 | 統一編號: 22571806 |
黃秀玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 來高股份有限公司 | 統一編號: 23082833 |
黃秀玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國洲石材企業股份有限公司 | 統一編號: 23105414 |
黃秀玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 206000 | 所代表法人: | 合潤股份有限公司 | 統一編號: 23278344 |
[ 搜尋 黃秀玲 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 黃秀玲 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 黃秀玲)繁花綻放 / 黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | (中華民國)黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
繁花綻放 / 黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | (中華民國)黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃秀玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 秀異永華文化有限公司 | 統一編號: 83539651 @ 董監事資料集 |
益萬工業社 | 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 05953097 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市忠權里西勢街274號1樓 @ 登記工廠名錄 |
鴻均科技通訊行 | 電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000129 | 到期日期: 20151216 | 取消日期: 0 | 統一編號: 09234747 | 地址: 大同路605號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
益登科技股份有限公司 | 總機電話: (02)2657-8811 | 公司代號: 3048 | 產業別: 29 | 營利事業統一編號: 97099302 | 住址: 台北市內湖區基湖路10巷50號8樓 | 董事長: 曾禹旖 | 成立日期: 19960711 | 出表日期: 1130917 @ 上市公司基本資料 |
神達控股股份有限公司 | 總機電話: (03)328-9000 | 公司代號: 3706 | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 53677966 | 住址: 桃園市龜山區文化二路202號 | 董事長: 苗豐強 | 成立日期: 20130912 | 出表日期: 1130917 @ 上市公司基本資料 |
臺南市七股區樹林社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-578-161 | 機構負責人姓名: 黃秀玲 | 機構代碼: BF1400095 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市七股區樹林里5號之8 @ 長照ABC據點 |
繁花綻放 / 黃秀玲、侯宜君、林悅榕(中華民國)黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
繁花綻放 / 黃秀玲、侯宜君、林悅榕(中華民國)黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃秀玲職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 秀異永華文化有限公司 | 統一編號: 83539651 @ 董監事資料集 |
益萬工業社主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 05953097 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市忠權里西勢街274號1樓 @ 登記工廠名錄 |
鴻均科技通訊行電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000129 | 到期日期: 20151216 | 取消日期: 0 | 統一編號: 09234747 | 地址: 大同路605號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
益登科技股份有限公司總機電話: (02)2657-8811 | 公司代號: 3048 | 產業別: 29 | 營利事業統一編號: 97099302 | 住址: 台北市內湖區基湖路10巷50號8樓 | 董事長: 曾禹旖 | 成立日期: 19960711 | 出表日期: 1130917 @ 上市公司基本資料 |
神達控股股份有限公司總機電話: (03)328-9000 | 公司代號: 3706 | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 53677966 | 住址: 桃園市龜山區文化二路202號 | 董事長: 苗豐強 | 成立日期: 20130912 | 出表日期: 1130917 @ 上市公司基本資料 |
臺南市七股區樹林社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-578-161 | 機構負責人姓名: 黃秀玲 | 機構代碼: BF1400095 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市七股區樹林里5號之8 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋 黃秀玲 開放資料... ]
西村文具行的地圖
西村文具行的地址位於
臺北市大安區光武里忠孝東路4段97號地下之23開啟Google地圖視窗西村文具行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
牛霸天選物販賣屋 統一編號: 72920786 | 林富翔 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104112199) | 臺北市大安區忠孝東路4段101巷10之2號 |
嘉蓮精品店 統一編號: 72921498 | 林嘉齡 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094107096) | 臺北市大安區忠孝東路4段101巷39號 |
惜恩洗衣坊 統一編號: 72922243 | 張芸惠 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074107361) | 臺北市大安區忠孝東路4段71號房屋地下一層 |
得逸餐飲店 統一編號: 72922551 | 周逸中 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074107496) | 臺北市大安區忠孝東路4段17巷20號 |
金樹服飾行 統一編號: 72924875 | 丁于庭 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1074119201) | 臺北市大安區忠孝東路4段49巷8號 |
宥善企業社 統一編號: 72928979 | 黃宥霖 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124104342) | 臺北市大安區忠孝東路4段101巷65號 |
吉立富國際股份有限公司附設臺北市私立富蘭克霖語文短期補習班 統一編號: 72937631 | 臺北市大安區光武里忠孝東路4段71―6號7樓 | ||
戴爾文教有限公司附設臺北市私立戴爾美語短期補習班忠孝分班 統一編號: 72940740 | 臺北市大安區光武里忠孝東路4段55―1號3樓 | ||
金宴國際股份有限公司忠孝分店 統一編號: 72940777 | 臺北市大安區光武里忠孝東路4段17巷4號1樓 | ||
高享企業社 統一編號: 72966500 | 臺北市大安區光武里忠孝東路4段51―1號3樓 |
牛霸天選物販賣屋 統一編號: 72920786 | 負責人: 林富翔 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104112199) |
嘉蓮精品店 統一編號: 72921498 | 負責人: 林嘉齡 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094107096) |
惜恩洗衣坊 統一編號: 72922243 | 負責人: 張芸惠 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074107361) |
得逸餐飲店 統一編號: 72922551 | 負責人: 周逸中 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074107496) |
金樹服飾行 統一編號: 72924875 | 負責人: 丁于庭 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1074119201) |
宥善企業社 統一編號: 72928979 | 負責人: 黃宥霖 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124104342) |
吉立富國際股份有限公司附設臺北市私立富蘭克霖語文短期補習班 統一編號: 72937631 |
戴爾文教有限公司附設臺北市私立戴爾美語短期補習班忠孝分班 統一編號: 72940740 |
金宴國際股份有限公司忠孝分店 統一編號: 72940777 |
高享企業社 統一編號: 72966500 |
[ 更多 臺北市大安區光武里忠孝東路 地址的商工登記... ]