活力家生機飲食
活力家生機飲食的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 20361071 |
登記地址 | 臺南市永康區西灣里國光七街50號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 永康區 西灣里 國光七街 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 1997-12-31 |
變更日期 | 1999-06-16 |
資本額總額 | 5,000元 |
負責人或代表人 | 吳淑真 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
活力家生機飲食的簡介
活力家生機飲食位於臺南市永康區,營業登記地址:臺南市永康區西灣里國光七街50號1樓,活力家生機飲食的統一編號:20361071,活力家生機飲食的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:5,000元,成立時間於1997-12-31登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中西區 ■ 東區 ■ 南區 ■ 北區 ■ 安平區 ■ 安南區 ■ 永康區 ■ 歸仁區 ■ 新化區 ■ 左鎮區 ■ 玉井區 ■ 楠西區 ■ 南化區 ■ 仁德區 ■ 關廟區 ■ 龍崎區 ■ 官田區 ■ 麻豆區 ■ 佳里區 ■ 西港區 ■ 七股區 ■ 將軍區 ■ 學甲區 ■ 北門區 ■ 新營區 ■ 後壁區 ■ 白河區 ■ 東山區 ■ 六甲區 ■ 下營區 ■ 柳營區 ■ 鹽水區 ■ 善化區 ■ 大內區 ■ 山上區 ■ 新市區 ■ 安定區
活力家生機飲食經濟部商業司登記所營事業項目
有機健康食品:小麥草、苜蓿芽、純淨蔬果、有機米麥五穀、堅果、豆類種子。
同姓名董監事 吳淑真 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳淑真)吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 萬真實業有限公司 | 統一編號: 23330411 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 443 | 所代表法人: | 臺一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 04481677 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 星躍國際有限公司 | 統一編號: 16809492 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 統德能源科技有限公司 | 統一編號: 24438544 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 富水產業股份有限公司 | 統一編號: 31149864 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 戲蛙科技股份有限公司 | 統一編號: 42633301 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 鎧握興業有限公司 | 統一編號: 42732323 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 家家環保清潔事業有限公司 | 統一編號: 45892961 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 170 | 所代表法人: | 鎰昌洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 47302218 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1900 | 所代表法人: | 躍林企業股份有限公司 | 統一編號: 52306256 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 萬真實業有限公司 | 統一編號: 23330411 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 443 | 所代表法人: | 臺一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 04481677 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 星躍國際有限公司 | 統一編號: 16809492 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 統德能源科技有限公司 | 統一編號: 24438544 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 富水產業股份有限公司 | 統一編號: 31149864 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 戲蛙科技股份有限公司 | 統一編號: 42633301 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 鎧握興業有限公司 | 統一編號: 42732323 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 家家環保清潔事業有限公司 | 統一編號: 45892961 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 170 | 所代表法人: | 鎰昌洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 47302218 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 1900 | 所代表法人: | 躍林企業股份有限公司 | 統一編號: 52306256 |
[ 搜尋 吳淑真 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 吳淑真 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 吳淑真)吳淑真 | 公司名稱: 馥裕商旅股份有限公司 | 到職日期: 1130320 | 統一編號: 52506698 |
卓吳淑真 | 公司名稱: 國雅實業廠股份有限公司 | 到職日期: 0930418 | 統一編號: 73687219 |
吳淑真公司名稱: 馥裕商旅股份有限公司 | 到職日期: 1130320 | 統一編號: 52506698 |
卓吳淑真公司名稱: 國雅實業廠股份有限公司 | 到職日期: 0930418 | 統一編號: 73687219 |
[ 搜尋 吳淑真 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 吳淑真 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳淑真)藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展 | (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展 | (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
丰盛儲物管理顧問有限公司 | 公司統編: 83588168 | 臺北市大安區羅斯福路3段29號6樓 | 設立核准日期: 20200610 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 萬真實業有限公司 | 統一編號: 23330411 @ 董監事資料集 |
吳淑真 | 電話: 0910233849 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜、果菜、瓜菜、大漿果、小漿果、柑桔、其他 | 證書效期: 2025/03/13 | 新北市雙溪區平林里6鄰外平林25號 @ 臺灣有機農業資訊 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 443 | 所代表法人: | 臺一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 04481677 @ 董監事資料集 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 星躍國際有限公司 | 統一編號: 16809492 @ 董監事資料集 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 統德能源科技有限公司 | 統一編號: 24438544 @ 董監事資料集 |
藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
丰盛儲物管理顧問有限公司公司統編: 83588168 | 臺北市大安區羅斯福路3段29號6樓 | 設立核准日期: 20200610 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 萬真實業有限公司 | 統一編號: 23330411 @ 董監事資料集 |
吳淑真電話: 0910233849 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜、果菜、瓜菜、大漿果、小漿果、柑桔、其他 | 證書效期: 2025/03/13 | 新北市雙溪區平林里6鄰外平林25號 @ 臺灣有機農業資訊 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 443 | 所代表法人: | 臺一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 04481677 @ 董監事資料集 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 星躍國際有限公司 | 統一編號: 16809492 @ 董監事資料集 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 統德能源科技有限公司 | 統一編號: 24438544 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 吳淑真 開放資料... ]
活力家生機飲食的地圖
活力家生機飲食的地址位於
臺南市永康區西灣里國光七街50號1樓開啟Google地圖視窗活力家生機飲食附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
寶元興科技有限公司 統一編號: 54568430 | 陳新元 | 解散 (核准解散日期: 2017-01-16) | 臺南市永康區西灣里國光七街48號7樓之2 |
晉欣行 統一編號: 56909335 | 周文財 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市永康區西灣里國光七街75號1樓 |
緯柏科技股份有限公司 統一編號: 59418919 | 張啟瑞 | 核准設立 | 臺南市永康區西灣里國光七街48號1樓 |
欣業丞有限公司 統一編號: 64869054 | 周群翔 | 核准設立 | 臺南市永康區西灣里國光七街75號1樓 |
后羿光電能源科技有限公司 統一編號: 64995469 | 楊雲 | 核准設立 | 臺南市永康區國光七街48號4樓之1 |
尚億模具實業社 統一編號: 67911098 | 陳錦萬 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090033963) | 臺南市永康區西灣里國光七街6巷18號1樓 |
連陽電腦維修 統一編號: 67911267 | 劉建民 | 歇業 - 獨資 | 臺南市永康區西灣里國光七街20巷3號1樓 |
永盛國際有限公司 統一編號: 70657937 | 解散 (文號: 2010-1-19 經授中字 第0993158265號) | 臺南市永康區西灣里國光七街6巷7-1號1樓 | |
盛輝眼鏡工廠 統一編號: 73737061 | 薛明月 | 歇業 - 獨資 | 臺南市永康區西灣里國光七街6巷10號 |
永全電機行 統一編號: 74950069 | 林印助 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市永康區西灣里國光七街2之1號1樓 |
寶元興科技有限公司 統一編號: 54568430 | 負責人: 陳新元 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2017-01-16) |
晉欣行 統一編號: 56909335 | 負責人: 周文財 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
緯柏科技股份有限公司 統一編號: 59418919 | 負責人: 張啟瑞 | 狀態: 核准設立 |
欣業丞有限公司 統一編號: 64869054 | 負責人: 周群翔 | 狀態: 核准設立 |
后羿光電能源科技有限公司 統一編號: 64995469 | 負責人: 楊雲 | 狀態: 核准設立 |
尚億模具實業社 統一編號: 67911098 | 負責人: 陳錦萬 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090033963) |
連陽電腦維修 統一編號: 67911267 | 負責人: 劉建民 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
永盛國際有限公司 統一編號: 70657937 | 狀態: 解散 (文號: 2010-1-19 經授中字 第0993158265號) |
盛輝眼鏡工廠 統一編號: 73737061 | 負責人: 薛明月 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
永全電機行 統一編號: 74950069 | 負責人: 林印助 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 臺南市永康區西灣里國光七街 地址的商工登記... ]