景順工程行
景順工程行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 20275478 |
登記地址 | 新北市新店區碧安街18號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新北市 新店區 碧安街 |
登記機關 | 新北市政府 |
設立日期 | 1997-05-06 |
變更日期 | 1999-11-04 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 曾慶成 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
景順工程行的簡介
景順工程行位於新北市新店區,營業登記地址:新北市新店區碧安街18號1樓,景順工程行的統一編號:20275478,景順工程行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於1997-05-06登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
萬里區 ■ 金山區 ■ 板橋區 ■ 汐止區 ■ 深坑區 ■ 石碇區 ■ 瑞芳區 ■ 平溪區 ■ 雙溪區 ■ 貢寮區 ■ 新店區 ■ 坪林區 ■ 烏來區 ■ 永和區 ■ 中和區 ■ 土城區 ■ 三峽區 ■ 樹林區 ■ 鶯歌區 ■ 三重區 ■ 新莊區 ■ 泰山區 ■ 林口區 ■ 蘆洲區 ■ 五股區 ■ 八里區 ■ 淡水區 ■ 三芝區 ■ 石門區
景順工程行經濟部商業司登記所營事業項目
1、粉刷業務︵營造業除外︶︵至客戶現場作業︶2、磁磚紅磚裝璜油漆水電材料模板鋼筋買賣業務︵營造業除外︶3、庭園綠化︵種苗業除外營造業除外到客戶現場作業︶。
同姓名董監事 曾慶成 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 曾慶成)曾慶成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 447000 | 所代表法人: | 新光匯盈永續股份有限公司 | 統一編號: 25101201 |
曾慶成 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5780000 | 所代表法人: 台灣新光不動產開發股份有限公司 | 新光國際開發股份有限公司 | 統一編號: 28206405 |
曾慶成 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 豐澤國際股份有限公司 | 台灣新光不動產開發股份有限公司 | 統一編號: 28821540 |
曾慶成 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: 新光國際開發股份有限公司 | 新光國際能源股份有限公司 | 統一編號: 43819678 |
曾慶成 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 丰潔投資股份有限公司 | 統一編號: 50901650 |
曾慶成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1699526 | 所代表法人: 新光國際投資股份有限公司 | 台灣新光國際創業投資股份有限公司 | 統一編號: 53080431 |
曾慶成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 16850000 | 所代表法人: 誠新國際開發股份有限公司 | 新和能源開發股份有限公司 | 統一編號: 54996361 |
曾慶成 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30720000 | 所代表法人: 新光國際投資股份有限公司 | 誠新綠能股份有限公司 | 統一編號: 83525299 |
曾慶成 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: 誠新綠能股份有限公司 | 誠新電力股份有限公司 | 統一編號: 85121899 |
曾慶成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: 新光國際投資股份有限公司 | 豐澤國際股份有限公司 | 統一編號: 89456919 |
曾慶成職稱: 董事 | 持有股份數: 447000 | 所代表法人: | 新光匯盈永續股份有限公司 | 統一編號: 25101201 |
曾慶成職稱: 董事長 | 持有股份數: 5780000 | 所代表法人: 台灣新光不動產開發股份有限公司 | 新光國際開發股份有限公司 | 統一編號: 28206405 |
曾慶成職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 豐澤國際股份有限公司 | 台灣新光不動產開發股份有限公司 | 統一編號: 28821540 |
曾慶成職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: 新光國際開發股份有限公司 | 新光國際能源股份有限公司 | 統一編號: 43819678 |
曾慶成職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 丰潔投資股份有限公司 | 統一編號: 50901650 |
曾慶成職稱: 董事 | 持有股份數: 1699526 | 所代表法人: 新光國際投資股份有限公司 | 台灣新光國際創業投資股份有限公司 | 統一編號: 53080431 |
曾慶成職稱: 董事 | 持有股份數: 16850000 | 所代表法人: 誠新國際開發股份有限公司 | 新和能源開發股份有限公司 | 統一編號: 54996361 |
曾慶成職稱: 董事長 | 持有股份數: 30720000 | 所代表法人: 新光國際投資股份有限公司 | 誠新綠能股份有限公司 | 統一編號: 83525299 |
曾慶成職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: 誠新綠能股份有限公司 | 誠新電力股份有限公司 | 統一編號: 85121899 |
曾慶成職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: 新光國際投資股份有限公司 | 豐澤國際股份有限公司 | 統一編號: 89456919 |
[ 搜尋 曾慶成 | 董監事資料集 開放資料... ]
名稱 景順工程行 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 景順工程行)景順工程行 | 違反法令: 廢棄物清理法第9條第1項 | 事業名稱: 景順工程行 | 裁處金額: 60000 | 主旨: 罰鍰新臺幣60000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 苗栗縣 | 裁處時間: 2023-08-09 | 違反時間: 2023-06-06 @ 列管事業污染源裁處資料 |
景順工程行違反法令: 廢棄物清理法第9條第1項 | 事業名稱: 景順工程行 | 裁處金額: 60000 | 主旨: 罰鍰新臺幣60000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 苗栗縣 | 裁處時間: 2023-08-09 | 違反時間: 2023-06-06 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋 景順工程行 開放資料... ]
姓名 曾慶成 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 曾慶成)曾慶成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 447000 | 所代表法人: | 新光匯盈永續股份有限公司 | 統一編號: 25101201 @ 董監事資料集 |
曾慶成 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5780000 | 所代表法人: 台灣新光不動產開發股份有限公司 | 新光國際開發股份有限公司 | 統一編號: 28206405 @ 董監事資料集 |
曾慶成 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 豐澤國際股份有限公司 | 台灣新光不動產開發股份有限公司 | 統一編號: 28821540 @ 董監事資料集 |
曾慶成 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: 新光國際開發股份有限公司 | 新光國際能源股份有限公司 | 統一編號: 43819678 @ 董監事資料集 |
曾慶成 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 丰潔投資股份有限公司 | 統一編號: 50901650 @ 董監事資料集 |
曾慶成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1699526 | 所代表法人: 新光國際投資股份有限公司 | 台灣新光國際創業投資股份有限公司 | 統一編號: 53080431 @ 董監事資料集 |
曾慶成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 16850000 | 所代表法人: 誠新國際開發股份有限公司 | 新和能源開發股份有限公司 | 統一編號: 54996361 @ 董監事資料集 |
曾慶成 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30720000 | 所代表法人: 新光國際投資股份有限公司 | 誠新綠能股份有限公司 | 統一編號: 83525299 @ 董監事資料集 |
曾慶成職稱: 董事 | 持有股份數: 447000 | 所代表法人: | 新光匯盈永續股份有限公司 | 統一編號: 25101201 @ 董監事資料集 |
曾慶成職稱: 董事長 | 持有股份數: 5780000 | 所代表法人: 台灣新光不動產開發股份有限公司 | 新光國際開發股份有限公司 | 統一編號: 28206405 @ 董監事資料集 |
曾慶成職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 豐澤國際股份有限公司 | 台灣新光不動產開發股份有限公司 | 統一編號: 28821540 @ 董監事資料集 |
曾慶成職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: 新光國際開發股份有限公司 | 新光國際能源股份有限公司 | 統一編號: 43819678 @ 董監事資料集 |
曾慶成職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 丰潔投資股份有限公司 | 統一編號: 50901650 @ 董監事資料集 |
曾慶成職稱: 董事 | 持有股份數: 1699526 | 所代表法人: 新光國際投資股份有限公司 | 台灣新光國際創業投資股份有限公司 | 統一編號: 53080431 @ 董監事資料集 |
曾慶成職稱: 董事 | 持有股份數: 16850000 | 所代表法人: 誠新國際開發股份有限公司 | 新和能源開發股份有限公司 | 統一編號: 54996361 @ 董監事資料集 |
曾慶成職稱: 董事長 | 持有股份數: 30720000 | 所代表法人: 新光國際投資股份有限公司 | 誠新綠能股份有限公司 | 統一編號: 83525299 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 曾慶成 開放資料... ]
景順工程行的地圖
景順工程行的地址位於
新北市新店區碧安街18號1樓開啟Google地圖視窗景順工程行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
玉山春設計美容院 統一編號: 76764651 | 吳李玉蓮 | 歇業 - 獨資 | 新北市新店區碧安街3?7?0號?0樓 |
印象名片印刷品店 統一編號: 76764792 | 邱文修 | 核准停業 - 獨資 | 新北市新店區碧安街3?09號?0樓 |
精華工程行 統一編號: 76764890 | 吳泰財 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 新北市新店區碧安街323巷?0號?0樓 |
桐欣商行 統一編號: 78185550 | 邱月英 | 核准設立 - 獨資 | 新北市新店區碧安街305號?0樓 |
煒駿鋁業工程行 統一編號: 78303064 | 蘇進成 | 歇業 - 獨資 | 新北市新店區碧安街375號1樓 |
御本金飾珠寶 統一編號: 78306359 | 唐佑榮 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108162283) | 新北市新店區碧安街11巷9號1樓 |
玉全五金行 統一編號: 78871299 | 陳榮次 | 歇業 - 獨資 | 新北市新店區碧安街267號?0樓 |
信和輪胎行 統一編號: 78871354 | 林丁旺 | 廢止 - 獨資 | 新北市新店區碧安街302巷41號1樓 |
福全工程行 統一編號: 78871523 | 翁東全 | 歇業 - 獨資 | 新北市新店區碧安街302巷35號5樓 |
祥義車業有限公司 統一編號: 80097049 | 楊琴敏 | 核准設立 | 新北市新店區碧安街7巷9號 |
玉山春設計美容院 統一編號: 76764651 | 負責人: 吳李玉蓮 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
印象名片印刷品店 統一編號: 76764792 | 負責人: 邱文修 | 狀態: 核准停業 - 獨資 |
精華工程行 統一編號: 76764890 | 負責人: 吳泰財 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
桐欣商行 統一編號: 78185550 | 負責人: 邱月英 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
煒駿鋁業工程行 統一編號: 78303064 | 負責人: 蘇進成 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
御本金飾珠寶 統一編號: 78306359 | 負責人: 唐佑榮 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108162283) |
玉全五金行 統一編號: 78871299 | 負責人: 陳榮次 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
信和輪胎行 統一編號: 78871354 | 負責人: 林丁旺 | 狀態: 廢止 - 獨資 |
福全工程行 統一編號: 78871523 | 負責人: 翁東全 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
祥義車業有限公司 統一編號: 80097049 | 負責人: 楊琴敏 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 新北市新店區碧安街 地址的商工登記... ]