金樹工程行
金樹工程行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 20239179 |
登記地址 | 高雄市梓官區大舍里大舍西路108號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 高雄市 梓官區 大舍里 大舍西路 |
登記機關 | 高雄市政府 |
設立日期 | 1997-09-25 |
變更日期 | 2003-02-07 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 李金樹 |
公司狀態 | 撤銷 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
金樹工程行的簡介
金樹工程行位於高雄市梓官區,營業登記地址:高雄市梓官區大舍里大舍西路108號1樓,金樹工程行的統一編號:20239179,金樹工程行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於1997-09-25登記設立,商業司營業登記狀態:撤銷 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
新興區 ■ 前金區 ■ 苓雅區 ■ 鹽埕區 ■ 鼓山區 ■ 旗津區 ■ 前鎮區 ■ 三民區 ■ 楠梓區 ■ 小港區 ■ 左營區 ■ 仁武區 ■ 大社區 ■ 岡山區 ■ 東沙群島 ■ 南沙群島 ■ 路竹區 ■ 阿蓮區 ■ 田寮區 ■ 燕巢區 ■ 橋頭區 ■ 梓官區 ■ 彌陀區 ■ 永安區 ■ 湖內區 ■ 鳳山區 ■ 大寮區 ■ 林園區 ■ 鳥松區 ■ 大樹區 ■ 旗山區 ■ 美濃區 ■ 六龜區 ■ 內門區 ■ 杉林區 ■ 甲仙區 ■ 桃源區 ■ 那瑪夏區 ■ 茂林區 ■ 茄萣區
金樹工程行經濟部商業司登記所營事業項目
預拌混凝土壓送工程業務.(運輸業除外)(在客戶處作業),模板、鷹架、圍籬之買賣及出租業務,重機械出租買賣業務及起重工程承包業務.(營造業務除外),建材買賣業務.(不在營業場所堆置)(營業所在地僅供辦公連絡用)
同姓名董監事 李金樹 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 李金樹)李金樹 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 鑫樹銀樓藝品有限公司 | 統一編號: 04596283 |
江李金樹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 金元投資股份有限公司 | 統一編號: 16752385 |
李金樹 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 260000 | 所代表法人: | 特真金屬有限公司 | 統一編號: 35877884 |
江李金樹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30626000 | 所代表法人: 三陽投資股份有限公司 | 慶豐半導體科技股份有限公司 | 統一編號: 09449058 |
李金樹 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 東台燦記企業股份有限公司 | 統一編號: 11357842 |
江李金樹 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8100000 | 所代表法人: 豐達貿易股份有限公司 | 中聯租賃股份有限公司 | 統一編號: 12192860 |
江李金樹 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 豐達貿易股份有限公司 | 中賢企業股份有限公司 | 統一編號: 12308378 |
李金樹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 26000 | 所代表法人: | 國雷實業股份有限公司 | 統一編號: 14078555 |
李金樹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 銓力企業股份有限公司 | 統一編號: 23475470 |
江李金樹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 338000 | 所代表法人: | 慶豐海渡旅行社股份有限公司 | 統一編號: 23900762 |
李金樹職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 鑫樹銀樓藝品有限公司 | 統一編號: 04596283 |
江李金樹職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 金元投資股份有限公司 | 統一編號: 16752385 |
李金樹職稱: 董事 | 持有股份數: 260000 | 所代表法人: | 特真金屬有限公司 | 統一編號: 35877884 |
江李金樹職稱: 監察人 | 持有股份數: 30626000 | 所代表法人: 三陽投資股份有限公司 | 慶豐半導體科技股份有限公司 | 統一編號: 09449058 |
李金樹職稱: 常務董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 東台燦記企業股份有限公司 | 統一編號: 11357842 |
江李金樹職稱: 董事 | 持有股份數: 8100000 | 所代表法人: 豐達貿易股份有限公司 | 中聯租賃股份有限公司 | 統一編號: 12192860 |
江李金樹職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 豐達貿易股份有限公司 | 中賢企業股份有限公司 | 統一編號: 12308378 |
李金樹職稱: 監察人 | 持有股份數: 26000 | 所代表法人: | 國雷實業股份有限公司 | 統一編號: 14078555 |
李金樹職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 銓力企業股份有限公司 | 統一編號: 23475470 |
江李金樹職稱: 監察人 | 持有股份數: 338000 | 所代表法人: | 慶豐海渡旅行社股份有限公司 | 統一編號: 23900762 |
[ 搜尋 李金樹 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 李金樹 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 李金樹)李金樹 | 公司名稱: 勢至企業有限公司 | 到職日期: 0730519 | 統一編號: 79886658 |
李金樹 | 公司名稱: 胸雅俐時裝開發有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 86483981 |
李金樹公司名稱: 勢至企業有限公司 | 到職日期: 0730519 | 統一編號: 79886658 |
李金樹公司名稱: 胸雅俐時裝開發有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 86483981 |
[ 搜尋 李金樹 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 李金樹 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 李金樹)城隍廟文化季-真雲林閣掌中劇團:台灣鐵漢顏思齊 | 開始時間: 2023-05-06T15:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-05-07T16:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 城隍廟文化季真雲林閣掌中劇團:台灣鐵漢顏思齊 5/6 15:00|外武廟5/6 19:30|城隍廟5/7 14:30|北鎮廟來自雲林縣水林鄉的真雲林閣掌中劇團,將於5月6日至7日來到金門進行... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
真雲林閣掌中劇團~《台灣演義-九頭十八手》 | (中華民國)真雲林閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/06/21 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
真雲林閣掌中劇團~《台灣演義-九頭十八手》 | (中華民國)真雲林閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
真雲林閣掌中劇團~《台灣演義-九頭十八手》 | (中華民國)真雲林閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/06/21 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
真雲林閣掌中劇團~《台灣演義-九頭十八手》 | (中華民國)真雲林閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
財團法人臺灣佛教龍樹林基金會 | 電話: 02-29207500 | 地址: 臺東縣臺東市中興路二段366巷12弄20號 | 行政區: 臺東縣 | 負責人: 李金樹 @ 全國宗教資訊系統資料-基金會 |
李金樹 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 鑫樹銀樓藝品有限公司 | 統一編號: 04596283 @ 董監事資料集 |
江李金樹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 金元投資股份有限公司 | 統一編號: 16752385 @ 董監事資料集 |
城隍廟文化季-真雲林閣掌中劇團:台灣鐵漢顏思齊開始時間: 2023-05-06T15:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-05-07T16:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 城隍廟文化季真雲林閣掌中劇團:台灣鐵漢顏思齊 5/6 15:00|外武廟5/6 19:30|城隍廟5/7 14:30|北鎮廟來自雲林縣水林鄉的真雲林閣掌中劇團,將於5月6日至7日來到金門進行... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
真雲林閣掌中劇團~《台灣演義-九頭十八手》(中華民國)真雲林閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/06/21 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
真雲林閣掌中劇團~《台灣演義-九頭十八手》(中華民國)真雲林閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
真雲林閣掌中劇團~《台灣演義-九頭十八手》(中華民國)真雲林閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/06/21 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
真雲林閣掌中劇團~《台灣演義-九頭十八手》(中華民國)真雲林閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
財團法人臺灣佛教龍樹林基金會電話: 02-29207500 | 地址: 臺東縣臺東市中興路二段366巷12弄20號 | 行政區: 臺東縣 | 負責人: 李金樹 @ 全國宗教資訊系統資料-基金會 |
李金樹職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 鑫樹銀樓藝品有限公司 | 統一編號: 04596283 @ 董監事資料集 |
江李金樹職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 金元投資股份有限公司 | 統一編號: 16752385 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 李金樹 開放資料... ]
金樹工程行的地圖
金樹工程行的地址位於
高雄市梓官區大舍里大舍西路108號1樓開啟Google地圖視窗金樹工程行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
萬澄機具商行 統一編號: 13882884 | 郭文欽 | 撤銷 - 獨資 | 高雄市梓官區大舍里大舍西路21巷57號1樓 |
金田商行 統一編號: 13891878 | 王金田 | 歇業 - 獨資 | 高雄市梓官區大舍里大舍西路116號1樓 |
達奇企業社 統一編號: 14457471 | 王文士 | 歇業 - 獨資 | 高雄市梓官區大舍里大舍西路16巷17號1樓(營業所在地僅供辦公聯絡用) |
國維海產企業行 統一編號: 15533715 | 曾財定 | 歇業 - 獨資 | 高雄市梓官區大舍里大舍西路1巷15號1樓 |
昭福製衣股份有限公司 統一編號: 15881592 | 王福村 | 核准設立 | 高雄市梓官區大舍西路一巷六三號 |
易晉貿易有限公司 統一編號: 16280344 | 解散 (094年10月26日 經授中字 第0943306494號) | 高雄市梓官區大舍里大舍西路二十巷四號 | |
總埕木業有限公司 統一編號: 16713953 | 廢止 (093年03月11日 經授中字 第0933464949號) | 高雄市梓官區大舍里廿一鄰大舍西路廿一巷十五號一樓 | |
寰雨企業有限公司 統一編號: 16922635 | 廢止 (097年09月15日 經授中字 第0973511480號) | 高雄市梓官區大舍里大舍西路二一巷五七號 | |
揚明科技企業社 統一編號: 17395463 | 吳瑞揚 | 歇業 - 獨資 | 高雄市梓官區大舍里大舍西路5巷38號1樓 |
大入企業行 統一編號: 17396998 | 陳文得 | 歇業 - 獨資 | 高雄市梓官區大舍里大舍西路86號 |
萬澄機具商行 統一編號: 13882884 | 負責人: 郭文欽 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
金田商行 統一編號: 13891878 | 負責人: 王金田 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
達奇企業社 統一編號: 14457471 | 負責人: 王文士 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
國維海產企業行 統一編號: 15533715 | 負責人: 曾財定 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
昭福製衣股份有限公司 統一編號: 15881592 | 負責人: 王福村 | 狀態: 核准設立 |
易晉貿易有限公司 統一編號: 16280344 | 狀態: 解散 (094年10月26日 經授中字 第0943306494號) |
總埕木業有限公司 統一編號: 16713953 | 狀態: 廢止 (093年03月11日 經授中字 第0933464949號) |
寰雨企業有限公司 統一編號: 16922635 | 狀態: 廢止 (097年09月15日 經授中字 第0973511480號) |
揚明科技企業社 統一編號: 17395463 | 負責人: 吳瑞揚 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
大入企業行 統一編號: 17396998 | 負責人: 陳文得 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 高雄市梓官區大舍里大舍西路 地址的商工登記... ]