金印砂石行
金印砂石行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 20152124 |
登記地址 | 臺南市安南區四草里顯草街1段605號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 安南區 四草里 顯草街1段 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 1997-03-06 |
變更日期 | 2001-11-22 |
資本額總額 | 3,000,000元 |
負責人或代表人 | 陳金印 |
公司狀態 | 撤銷 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
金印砂石行的簡介
金印砂石行位於臺南市安南區,營業登記地址:臺南市安南區四草里顯草街1段605號1樓,金印砂石行的統一編號:20152124,金印砂石行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:3,000,000元,成立時間於1997-03-06登記設立,商業司營業登記狀態:撤銷 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中西區 ■ 東區 ■ 南區 ■ 北區 ■ 安平區 ■ 安南區 ■ 永康區 ■ 歸仁區 ■ 新化區 ■ 左鎮區 ■ 玉井區 ■ 楠西區 ■ 南化區 ■ 仁德區 ■ 關廟區 ■ 龍崎區 ■ 官田區 ■ 麻豆區 ■ 佳里區 ■ 西港區 ■ 七股區 ■ 將軍區 ■ 學甲區 ■ 北門區 ■ 新營區 ■ 後壁區 ■ 白河區 ■ 東山區 ■ 六甲區 ■ 下營區 ■ 柳營區 ■ 鹽水區 ■ 善化區 ■ 大內區 ■ 山上區 ■ 新市區 ■ 安定區
金印砂石行經濟部商業司登記所營事業項目
砂石買賣及採取。(僅供辦公使用)
同姓名董監事 陳金印 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 9 筆) (或要: 董監事資料集 陳金印)陳金印 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4700000 | 所代表法人: | 金岱實業有限公司 | 統一編號: 70468598 |
陳金印 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 春偉興業股份有限公司 | 統一編號: 22050664 |
陳金印 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 春皇建設股份有限公司 | 統一編號: 22420478 |
陳金印 | 職稱: 代表公司股東 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日商日星電氣股份有限公司 | 統一編號: 22820565 |
陳金印 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 天食餐廳股份有限公司 | 統一編號: 22865458 |
陳金印 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 康點國際股份有限公司 | 統一編號: 23764393 |
陳金印 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 12400 | 所代表法人: | 永名財務科技股份有限公司 | 統一編號: 53770323 |
陳金印 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 挺發股份有限公司 | 統一編號: 80284789 |
陳金印 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東碩資訊股份有限公司 | 統一編號: 84126144 |
陳金印職稱: 董事 | 持有股份數: 4700000 | 所代表法人: | 金岱實業有限公司 | 統一編號: 70468598 |
陳金印職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 春偉興業股份有限公司 | 統一編號: 22050664 |
陳金印職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 春皇建設股份有限公司 | 統一編號: 22420478 |
陳金印職稱: 代表公司股東 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日商日星電氣股份有限公司 | 統一編號: 22820565 |
陳金印職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 天食餐廳股份有限公司 | 統一編號: 22865458 |
陳金印職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 康點國際股份有限公司 | 統一編號: 23764393 |
陳金印職稱: 董事 | 持有股份數: 12400 | 所代表法人: | 永名財務科技股份有限公司 | 統一編號: 53770323 |
陳金印職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 挺發股份有限公司 | 統一編號: 80284789 |
陳金印職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東碩資訊股份有限公司 | 統一編號: 84126144 |
[ 搜尋 陳金印 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 陳金印 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 陳金印)陳金印 | 電話: 0915907633 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 雜糧、短期葉菜、根莖菜、瓜菜、柑桔 | 證書效期: 2026/03/31 | 新北市瑞芳區三爪子坑路118之1號 @ 臺灣有機農業資訊 |
陳金印 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4700000 | 所代表法人: | 金岱實業有限公司 | 統一編號: 70468598 @ 董監事資料集 |
天德宮 | 電話: 06-6532173 | 地址: 臺南市鹽水區舊營里5鄰116號 | 主祀神祇: 玄天上帝 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理人(住持)制 | 負責人: 陳金印 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
臺南市鹽水區三明里辦公處 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0910-844366 | 機構負責人姓名: 陳金印 | 機構代碼: BG1400075 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市鹽水區三明里舊營116號 @ 長照ABC據點 |
臺南市鹽水區三明里辦公處 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0910-844366 | 機構負責人姓名: 陳金印 | 機構代碼: BG1400075 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市鹽水區三明里舊營116號 @ 長照ABC據點 |
陳金印 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 春偉興業股份有限公司 | 統一編號: 22050664 @ 董監事資料集 |
陳金印 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 春皇建設股份有限公司 | 統一編號: 22420478 @ 董監事資料集 |
陳金印 | 職稱: 代表公司股東 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日商日星電氣股份有限公司 | 統一編號: 22820565 @ 董監事資料集 |
陳金印電話: 0915907633 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 雜糧、短期葉菜、根莖菜、瓜菜、柑桔 | 證書效期: 2026/03/31 | 新北市瑞芳區三爪子坑路118之1號 @ 臺灣有機農業資訊 |
陳金印職稱: 董事 | 持有股份數: 4700000 | 所代表法人: | 金岱實業有限公司 | 統一編號: 70468598 @ 董監事資料集 |
天德宮電話: 06-6532173 | 地址: 臺南市鹽水區舊營里5鄰116號 | 主祀神祇: 玄天上帝 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理人(住持)制 | 負責人: 陳金印 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
臺南市鹽水區三明里辦公處特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0910-844366 | 機構負責人姓名: 陳金印 | 機構代碼: BG1400075 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市鹽水區三明里舊營116號 @ 長照ABC據點 |
臺南市鹽水區三明里辦公處特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0910-844366 | 機構負責人姓名: 陳金印 | 機構代碼: BG1400075 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市鹽水區三明里舊營116號 @ 長照ABC據點 |
陳金印職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 春偉興業股份有限公司 | 統一編號: 22050664 @ 董監事資料集 |
陳金印職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 春皇建設股份有限公司 | 統一編號: 22420478 @ 董監事資料集 |
陳金印職稱: 代表公司股東 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日商日星電氣股份有限公司 | 統一編號: 22820565 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 陳金印 開放資料... ]
金印砂石行的地圖
金印砂石行的地址位於
臺南市安南區四草里顯草街1段605號1樓開啟Google地圖視窗金印砂石行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
美紡建材行 統一編號: 06504210 | 吳金龍 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 臺南市安南區四草里顯草街1段762號1樓 |
泰山企業社 統一編號: 06530688 | 吳瑞蘭 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安南區四草里顯草街1段826號1樓 |
七里香金香鋪 統一編號: 17205409 | 黃月桂 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安南區四草里顯草街1段850號1樓 |
七里香金香舖 統一編號: 17587498 | 陳裕明 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安南區四草里顯草街1段850號1樓 |
立鑫實業社 統一編號: 19491322 | 鄭聰慶 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市安南區四草里顯草街1段780號1樓 |
金印砂石行 統一編號: 20152124 | 陳金印 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市安南區四草里顯草街1段605號1樓 |
全典商號 統一編號: 70013302 | 陳旺全 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安南區四草里顯草街1段646號1樓 |
伯育砂石行 統一編號: 73857558 | 王坤祥 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市安南區四草里顯草街1段603號1樓(僅供辦公使用) |
圓慧實業有限公司 統一編號: 84409277 | 解散 (核准解散日期: 2014-12-18) | 臺南市安南區鹿耳里一鄰顯草街二段八○○巷九弄四三號一樓 | |
泰豐食品股份有限公司 統一編號: 84999549 | 解散 (文號: 2002-9-27 經授中字 第0913277122號) | 臺南市安南區顯宮里顯草街三段一巷五二弄二四六號二樓 |
美紡建材行 統一編號: 06504210 | 負責人: 吳金龍 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
泰山企業社 統一編號: 06530688 | 負責人: 吳瑞蘭 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
七里香金香鋪 統一編號: 17205409 | 負責人: 黃月桂 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
七里香金香舖 統一編號: 17587498 | 負責人: 陳裕明 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
立鑫實業社 統一編號: 19491322 | 負責人: 鄭聰慶 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
金印砂石行 統一編號: 20152124 | 負責人: 陳金印 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
全典商號 統一編號: 70013302 | 負責人: 陳旺全 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
伯育砂石行 統一編號: 73857558 | 負責人: 王坤祥 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
圓慧實業有限公司 統一編號: 84409277 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2014-12-18) |
泰豐食品股份有限公司 統一編號: 84999549 | 狀態: 解散 (文號: 2002-9-27 經授中字 第0913277122號) |
[ 更多 臺南市安南區四草里顯草街 地址的商工登記... ]