錫安鋼琴行
錫安鋼琴行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 19427770 |
登記地址 | 新北市板橋區民權路29號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新北市 板橋區 民權路 |
登記機關 | 新北市政府 |
設立日期 | 1999-03-19 |
變更日期 | 2006-06-14 |
資本額總額 | 28,000元 |
負責人或代表人 | 李文元 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
錫安鋼琴行的簡介
錫安鋼琴行位於新北市板橋區,營業登記地址:新北市板橋區民權路29號1樓,錫安鋼琴行的統一編號:19427770,錫安鋼琴行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:28,000元,成立時間於1999-03-19登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
萬里區 ■ 金山區 ■ 板橋區 ■ 汐止區 ■ 深坑區 ■ 石碇區 ■ 瑞芳區 ■ 平溪區 ■ 雙溪區 ■ 貢寮區 ■ 新店區 ■ 坪林區 ■ 烏來區 ■ 永和區 ■ 中和區 ■ 土城區 ■ 三峽區 ■ 樹林區 ■ 鶯歌區 ■ 三重區 ■ 新莊區 ■ 泰山區 ■ 林口區 ■ 蘆洲區 ■ 五股區 ■ 八里區 ■ 淡水區 ■ 三芝區 ■ 石門區
錫安鋼琴行經濟部商業司登記所營事業項目
F109040,玩具、娛樂用品批發業(特許業務及管制品除外現場不設座現場不供遊樂公告禁止,F209030,玩具、娛樂用品零售業(特許業務及管制品除外現場不設座現場不供遊樂公告禁止,JA02990,其他修理業(鋼琴修理)(赴客戶現場作業)
同姓名董監事 李文元 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 9 筆) (或要: 董監事資料集 李文元)李文元 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 文元有限公司 | 統一編號: 89557347 |
李文元 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 文宏資管股份有限公司 | 統一編號: 54992175 |
李文元 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 文宏資管股份有限公司 | 全翔建設股份有限公司 | 統一編號: 83755741 |
李文元 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1030 | 所代表法人: | 勝豐貿易股份有限公司 | 統一編號: 07419705 |
李文元 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 台灣森永製菓股份有限公司 | 統一編號: 07524903 |
李文元 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6500000 | 所代表法人: | 劦信投資股份有限公司 | 統一編號: 27983807 |
李文元 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 525000 | 所代表法人: | 威華營造股份有限公司 | 統一編號: 53713549 |
李文元 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 富悅光電科技股份有限公司 | 統一編號: 85119177 |
李文元 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 源源不絕娛樂製作有限公司 | 統一編號: 90510932 |
李文元職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 文元有限公司 | 統一編號: 89557347 |
李文元職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 文宏資管股份有限公司 | 統一編號: 54992175 |
李文元職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 文宏資管股份有限公司 | 全翔建設股份有限公司 | 統一編號: 83755741 |
李文元職稱: 監察人 | 持有股份數: 1030 | 所代表法人: | 勝豐貿易股份有限公司 | 統一編號: 07419705 |
李文元職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 台灣森永製菓股份有限公司 | 統一編號: 07524903 |
李文元職稱: 監察人 | 持有股份數: 6500000 | 所代表法人: | 劦信投資股份有限公司 | 統一編號: 27983807 |
李文元職稱: 董事 | 持有股份數: 525000 | 所代表法人: | 威華營造股份有限公司 | 統一編號: 53713549 |
李文元職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 富悅光電科技股份有限公司 | 統一編號: 85119177 |
李文元職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 源源不絕娛樂製作有限公司 | 統一編號: 90510932 |
[ 搜尋 李文元 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 李文元 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 李文元)李文元 | 公司名稱: 忠麟科技股份有限公司 | 到職日期: 0811111 | 統一編號: 22643920 |
李文元 | 公司名稱: 和耕股份有限公司 | 到職日期: 0780216 | 統一編號: 23164187 |
李文元公司名稱: 忠麟科技股份有限公司 | 到職日期: 0811111 | 統一編號: 22643920 |
李文元公司名稱: 和耕股份有限公司 | 到職日期: 0780216 | 統一編號: 23164187 |
[ 搜尋 李文元 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
地址 新北市板橋區民權路29號1樓 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 新北市板橋區民權路29號1樓)台灣國際蛋糕裝飾交流協會 | 團體會址: 新北市板橋區民權路29號3樓 | 成立日期: 1120210 | 理事長: 張雅芬 @ 全國性人民團體名冊 |
台灣國際蛋糕裝飾交流協會團體會址: 新北市板橋區民權路29號3樓 | 成立日期: 1120210 | 理事長: 張雅芬 @ 全國性人民團體名冊 |
[ 搜尋 新北市板橋區民權路29號1樓 開放資料... ]
姓名 李文元 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 李文元)致未來世代的美術史 | | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
致未來世代的美術史 | | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
致未來世代的美術史 | (中華民國)黃詠純、陳達芬、戴妏珊、李文元、吳麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/12/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
致未來世代的美術史 | (中華民國)黃詠純、陳達芬、戴妏珊、李文元、吳麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/12/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
李文元 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 文元有限公司 | 統一編號: 89557347 @ 董監事資料集 |
致未來世代的美術史=A pluralistic art history for future generatio | 作者: 黃詠純, 陳達芬, 戴妏珊, 李文元專文撰稿 | 出版機構: 臺灣美術館 | 版次: | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 316 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263950238 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
李文元 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 文宏資管股份有限公司 | 統一編號: 54992175 @ 董監事資料集 |
李文元 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 文宏資管股份有限公司 | 全翔建設股份有限公司 | 統一編號: 83755741 @ 董監事資料集 |
致未來世代的美術史| 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
致未來世代的美術史| 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
致未來世代的美術史(中華民國)黃詠純、陳達芬、戴妏珊、李文元、吳麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/12/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
致未來世代的美術史(中華民國)黃詠純、陳達芬、戴妏珊、李文元、吳麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/12/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
李文元職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 文元有限公司 | 統一編號: 89557347 @ 董監事資料集 |
致未來世代的美術史=A pluralistic art history for future generatio作者: 黃詠純, 陳達芬, 戴妏珊, 李文元專文撰稿 | 出版機構: 臺灣美術館 | 版次: | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 316 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263950238 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
李文元職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 文宏資管股份有限公司 | 統一編號: 54992175 @ 董監事資料集 |
李文元職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 文宏資管股份有限公司 | 全翔建設股份有限公司 | 統一編號: 83755741 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 李文元 開放資料... ]
錫安鋼琴行的地圖
錫安鋼琴行的地址位於
新北市板橋區民權路29號1樓開啟Google地圖視窗錫安鋼琴行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
日美乾洗商店 統一編號: 33033137 | 莊訓勝 | 核准設立 - 獨資 | 新北市板橋區民權路202巷3弄1號 |
今崙西點 統一編號: 33033468 | 陳崙伆 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 新北市板橋區民權路202巷11衖2號 |
中一工業社 統一編號: 33034121 | 汪莉麗 | 核准設立 - 合夥 | 新北市板橋區民權路202巷18弄6號 |
貞亭服飾坊 統一編號: 33065123 | 王珮亭 | 歇業 - 獨資 | 新北市板橋區民權路202巷13弄1號 |
武昌商行 統一編號: 33121841 | 張紹華 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 新北市板橋區民權路202巷12弄2號 |
世紀帝國婚禮婚紗店 統一編號: 33192802 | 李德芳 | 歇業 - 獨資 | 新北市板橋區民權路28號1樓 |
恆昌染料行 統一編號: 33204877 | 程 炎 | 核准設立 - 獨資 | 新北市板橋區民權路202巷8弄2號 |
美觀香食品行 統一編號: 33206741 | 邱福氣 | 核准設立 - 獨資 | 新北市板橋區民權路202巷2弄2號 |
泉泰五金建材行 統一編號: 33216500 | 李明華 | 停業 (停業起迄日期 106年12月10日 至 107年12月09日) - 獨資 | 新北市板橋區民權路16號 |
振成車行 統一編號: 33237603 | 林曉寧 | 歇業 - 獨資 | 新北市板橋區民權路258之1號1樓 |
日美乾洗商店 統一編號: 33033137 | 負責人: 莊訓勝 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
今崙西點 統一編號: 33033468 | 負責人: 陳崙伆 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
中一工業社 統一編號: 33034121 | 負責人: 汪莉麗 | 狀態: 核准設立 - 合夥 |
貞亭服飾坊 統一編號: 33065123 | 負責人: 王珮亭 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
武昌商行 統一編號: 33121841 | 負責人: 張紹華 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
世紀帝國婚禮婚紗店 統一編號: 33192802 | 負責人: 李德芳 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
恆昌染料行 統一編號: 33204877 | 負責人: 程 炎 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
美觀香食品行 統一編號: 33206741 | 負責人: 邱福氣 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
泉泰五金建材行 統一編號: 33216500 | 負責人: 李明華 | 狀態: 停業 (停業起迄日期 106年12月10日 至 107年12月09日) - 獨資 |
振成車行 統一編號: 33237603 | 負責人: 林曉寧 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 新北市板橋區民權路 地址的商工登記... ]