哈日誌雜誌社
哈日誌雜誌社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 18458129 |
登記地址 | 新北市土城區明德路1段291巷11弄17號5樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新北市 土城區 明德路1段 |
登記機關 | 新北市政府 |
設立日期 | 2000-10-18 |
變更日期 | 2001-07-10 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 黃澤 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
哈日誌雜誌社的簡介
哈日誌雜誌社位於新北市土城區,營業登記地址:新北市土城區明德路1段291巷11弄17號5樓,哈日誌雜誌社的統一編號:18458129,哈日誌雜誌社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於2000-10-18登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
報紙業 ■ 通訊稿業 ■ 雜誌(期刊)出版業 ■ 圖書出版業 ■ 有聲出版業 ■ 軟體出版業 ■ 其他出版業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
哈日誌雜誌社經濟部商業司登記所營事業項目
J303010,雜誌業,J305010,有聲出版業,I401010,一般廣告服務業
同姓名董監事 黃澤 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 黃澤)黃澤楠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 澤榮工程有限公司 | 統一編號: 33872202 |
黃澤新 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 章澤有限公司 | 統一編號: 89125192 |
黃澤穎 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 豐澤鑫海洋有限公司 | 統一編號: 96762836 |
黃澤緯 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 澤燒肉有限公司 | 統一編號: 96806877 |
黃澤智 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 黃家企業有限公司 | 統一編號: 27450393 |
黃林蘭 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 黃澤豐製藥股份有限公司 | 統一編號: 84078311 |
黃澤林 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 大新化學金屬有限公司 | 統一編號: 00728115 |
黃澤均 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 全加股份有限公司 | 統一編號: 01506772 |
黃澤群 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 504727 | 所代表法人: 宇羅投資股份有限公司 | 秦記實業股份有限公司 | 統一編號: 04613044 |
黃澤群 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 有謙股份有限公司 | 統一編號: 05020482 |
黃澤楠職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 澤榮工程有限公司 | 統一編號: 33872202 |
黃澤新職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 章澤有限公司 | 統一編號: 89125192 |
黃澤穎職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 豐澤鑫海洋有限公司 | 統一編號: 96762836 |
黃澤緯職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 澤燒肉有限公司 | 統一編號: 96806877 |
黃澤智職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 黃家企業有限公司 | 統一編號: 27450393 |
黃林蘭職稱: 監察人 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 黃澤豐製藥股份有限公司 | 統一編號: 84078311 |
黃澤林職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 大新化學金屬有限公司 | 統一編號: 00728115 |
黃澤均職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 全加股份有限公司 | 統一編號: 01506772 |
黃澤群職稱: 董事 | 持有股份數: 504727 | 所代表法人: 宇羅投資股份有限公司 | 秦記實業股份有限公司 | 統一編號: 04613044 |
黃澤群職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 有謙股份有限公司 | 統一編號: 05020482 |
[ 搜尋 黃澤 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 黃澤 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 黃澤)黃澤湘 | 公司名稱: 萬事吉旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0780131 | 統一編號: 23160176 |
黃澤民 | 公司名稱: 翔輝國際物流股份有限公司 | 到職日期: 1030812 | 統一編號: 24577995 |
黃澤生 | 公司名稱: 亨峰企業有限公司 | 到職日期: 0731128 | 統一編號: 75913400 |
黃澤民 | 公司名稱: 翔輝運通股份有限公司 | 到職日期: 1040309 | 統一編號: 80156258 |
黃澤山 | 公司名稱: 宇儀國際股份有限公司 | 到職日期: 0840215 | 統一編號: 89369437 |
黃澤森 | 公司名稱: 北台數網電訊股份有限公司 | 到職日期: 1111118 | 統一編號: 89625859 |
黃澤山 | 公司名稱: 宇祥文化事業股份有限公司 | 到職日期: 0861023 | 統一編號: 96918129 |
黃澤寬 | 公司名稱: 合利隆企業有限公司 | 到職日期: 0850320 | 統一編號: 96948806 |
黃澤湘公司名稱: 萬事吉旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0780131 | 統一編號: 23160176 |
黃澤民公司名稱: 翔輝國際物流股份有限公司 | 到職日期: 1030812 | 統一編號: 24577995 |
黃澤生公司名稱: 亨峰企業有限公司 | 到職日期: 0731128 | 統一編號: 75913400 |
黃澤民公司名稱: 翔輝運通股份有限公司 | 到職日期: 1040309 | 統一編號: 80156258 |
黃澤山公司名稱: 宇儀國際股份有限公司 | 到職日期: 0840215 | 統一編號: 89369437 |
黃澤森公司名稱: 北台數網電訊股份有限公司 | 到職日期: 1111118 | 統一編號: 89625859 |
黃澤山公司名稱: 宇祥文化事業股份有限公司 | 到職日期: 0861023 | 統一編號: 96918129 |
黃澤寬公司名稱: 合利隆企業有限公司 | 到職日期: 0850320 | 統一編號: 96948806 |
[ 搜尋 黃澤 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 黃澤 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 黃澤)香港繪製 Painted in Hong Kong | (香港)又一山人;(香港)許劍豪;(香港)簡喬倩 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
香港繪製 Painted in Hong Kong | (香港)又一山人;(香港)許劍豪;(香港)簡喬倩 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
春秋師說 (元刊本) | 級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 元末商山義塾刊本。 編者趙汸(1319-1369),字子常,休寧人。師事黃澤,受易象春秋之學。隱居著述,作東山精舍以奉母,學者稱東山先生。 趙汸嘗師九江黃澤,與學春秋之要,因此而成此編,故題曰師說... | 保存現狀: 無蟲蛀,未經修裱,書況良好,但部分書口處裂開需修補。 @ 文資局古物 |
黃澤楠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 澤榮工程有限公司 | 統一編號: 33872202 @ 董監事資料集 |
黃澤新 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 章澤有限公司 | 統一編號: 89125192 @ 董監事資料集 |
黃澤穎 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 豐澤鑫海洋有限公司 | 統一編號: 96762836 @ 董監事資料集 |
黃澤緯 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 澤燒肉有限公司 | 統一編號: 96806877 @ 董監事資料集 |
黃澤智 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 黃家企業有限公司 | 統一編號: 27450393 @ 董監事資料集 |
香港繪製 Painted in Hong Kong(香港)又一山人;(香港)許劍豪;(香港)簡喬倩 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
香港繪製 Painted in Hong Kong(香港)又一山人;(香港)許劍豪;(香港)簡喬倩 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
春秋師說 (元刊本)級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 元末商山義塾刊本。 編者趙汸(1319-1369),字子常,休寧人。師事黃澤,受易象春秋之學。隱居著述,作東山精舍以奉母,學者稱東山先生。 趙汸嘗師九江黃澤,與學春秋之要,因此而成此編,故題曰師說... | 保存現狀: 無蟲蛀,未經修裱,書況良好,但部分書口處裂開需修補。 @ 文資局古物 |
黃澤楠職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 澤榮工程有限公司 | 統一編號: 33872202 @ 董監事資料集 |
黃澤新職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 章澤有限公司 | 統一編號: 89125192 @ 董監事資料集 |
黃澤穎職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 豐澤鑫海洋有限公司 | 統一編號: 96762836 @ 董監事資料集 |
黃澤緯職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 澤燒肉有限公司 | 統一編號: 96806877 @ 董監事資料集 |
黃澤智職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 黃家企業有限公司 | 統一編號: 27450393 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 黃澤 開放資料... ]
哈日誌雜誌社的地圖
哈日誌雜誌社的地址位於
新北市土城區明德路1段291巷11弄17號5樓開啟Google地圖視窗哈日誌雜誌社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
金城燈飾企業社 統一編號: 41073358 | 羅生祈 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088111284) | 新北市土城區明德路1段105巷3號 |
康華行雲企業社 統一編號: 41076094 | 詹竺螢 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055238772) | 新北市土城區明德路1段313巷3弄16號 |
滷夫小吃店 統一編號: 41083671 | 劉玉婷 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045232285) | 新北市土城區明德路1段12號 |
小米蘭寵物旅館 統一編號: 41084664 | 張家瑜 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1045235455) | 新北市土城區明德路1段172號 |
帝一旺名產行 統一編號: 41092221 | 張翠分 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045245317) | 新北市土城區明德路2段223號(1樓) |
玩美皂坊 統一編號: 41094086 | 泓盛 | 核准設立 - 獨資 | 新北市土城區明德路1段287巷12號11樓 |
大樂工程行 統一編號: 41097865 | 吳文彬 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045231007) | 新北市土城區明德路1段86號 |
微笑寵物美學 統一編號: 41099478 | 吳宜芬 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068130305) | 新北市土城區明德路1段189號 |
湯林企業社 統一編號: 41100545 | 湯維民 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088113615) | 新北市土城區明德路1段313巷24號 |
金旺工程行 統一編號: 41101306 | 何念忠 | 停業 (停業起迄日期 106年11月08日 至 107年11月07日) - 獨資 | 新北市土城區明德路1段240巷26弄41號6樓 |
金城燈飾企業社 統一編號: 41073358 | 負責人: 羅生祈 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088111284) |
康華行雲企業社 統一編號: 41076094 | 負責人: 詹竺螢 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055238772) |
滷夫小吃店 統一編號: 41083671 | 負責人: 劉玉婷 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045232285) |
小米蘭寵物旅館 統一編號: 41084664 | 負責人: 張家瑜 | 狀態: 歇業 - 合夥 (核准文號: 1045235455) |
帝一旺名產行 統一編號: 41092221 | 負責人: 張翠分 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045245317) |
玩美皂坊 統一編號: 41094086 | 負責人: 泓盛 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
大樂工程行 統一編號: 41097865 | 負責人: 吳文彬 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045231007) |
微笑寵物美學 統一編號: 41099478 | 負責人: 吳宜芬 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068130305) |
湯林企業社 統一編號: 41100545 | 負責人: 湯維民 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088113615) |
金旺工程行 統一編號: 41101306 | 負責人: 何念忠 | 狀態: 停業 (停業起迄日期 106年11月08日 至 107年11月07日) - 獨資 |
[ 更多 新北市土城區明德路 地址的商工登記... ]