全鋒機車百貨行
全鋒機車百貨行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 18074637 |
登記地址 | 新北市三芝區淡金路2段103號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新北市 三芝區 淡金路2段 |
登記機關 | 新北市政府 |
設立日期 | 2000-06-30 |
變更日期 | 2022-12-20 |
資本額總額 | 100,000元 |
負責人或代表人 | 黃瀞儀 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118170781) |
登記種類 | 商業登記 |
全鋒機車百貨行的簡介
全鋒機車百貨行位於新北市三芝區,營業登記地址:新北市三芝區淡金路2段103號1樓,全鋒機車百貨行的統一編號:18074637,全鋒機車百貨行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:100,000元,成立時間於2000-06-28登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118170781)。
汽車零售業 ■ 機車零售業 ■ 汽、機車零件配備零售業 ■ 自行車及其零件零售業 ■ 車胎零售業 ■ 船舶及其零件零售業 ■ 航空器及其零件零售業 ■ 軌道車輛及其零件零售業 ■ 其他交通運輸工具及其零件零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
全鋒機車百貨行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
484314,機車零件、機車百貨零售
全鋒機車百貨行經濟部商業司登記所營事業項目
F214020,機車零售業,F214030,汽、機車零件配備零售業,F214050,車胎零售業
全鋒機車百貨行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 111年12月商業變更登記清單2022-12-20 | 全鋒機車百貨行 | 黃瀞儀 | 100000 | 獨資 | 1118170781 | 新北市三芝區淡金路2段103號 |
■ 記錄於 111年12月商業變更登記清單變更日期: 2022-12-20 | 商業名稱: 全鋒機車百貨行 | 負責人: 黃瀞儀 | 資本額: 100000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1118170781 | 商業所在地: 新北市三芝區淡金路2段103號 |
同姓名董監事 黃瀞儀 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 黃瀞儀)黃瀞儀 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 瀞創國際有限公司 | 統一編號: 82918401 |
黃瀞儀 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 瀞設計室內裝修有限公司 | 統一編號: 93518542 |
黃瀞儀 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 331507 | 所代表法人: | 台灣東方出版社股份有限公司 | 統一編號: 03561602 |
黃瀞儀 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 達貿企業股份有限公司 | 統一編號: 22542747 |
黃瀞儀 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 雅可創意整合有限公司 | 統一編號: 24232819 |
黃瀞儀 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 61500 | 所代表法人: | 亞勤科技股份有限公司 | 統一編號: 24486209 |
黃瀞儀 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1300 | 所代表法人: | 松利金屬股份有限公司 | 統一編號: 35991772 |
黃瀞儀 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 850000 | 所代表法人: | 華驤股份有限公司 | 統一編號: 43757379 |
黃瀞儀 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華徽股份有限公司 | 統一編號: 43757440 |
黃瀞儀 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華嶺股份有限公司 | 統一編號: 43830414 |
黃瀞儀職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 瀞創國際有限公司 | 統一編號: 82918401 |
黃瀞儀職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 瀞設計室內裝修有限公司 | 統一編號: 93518542 |
黃瀞儀職稱: 董事 | 持有股份數: 331507 | 所代表法人: | 台灣東方出版社股份有限公司 | 統一編號: 03561602 |
黃瀞儀職稱: 監察人 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 達貿企業股份有限公司 | 統一編號: 22542747 |
黃瀞儀職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 雅可創意整合有限公司 | 統一編號: 24232819 |
黃瀞儀職稱: 監察人 | 持有股份數: 61500 | 所代表法人: | 亞勤科技股份有限公司 | 統一編號: 24486209 |
黃瀞儀職稱: 監察人 | 持有股份數: 1300 | 所代表法人: | 松利金屬股份有限公司 | 統一編號: 35991772 |
黃瀞儀職稱: 董事長 | 持有股份數: 850000 | 所代表法人: | 華驤股份有限公司 | 統一編號: 43757379 |
黃瀞儀職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華徽股份有限公司 | 統一編號: 43757440 |
黃瀞儀職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華嶺股份有限公司 | 統一編號: 43830414 |
[ 搜尋 黃瀞儀 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 黃瀞儀 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 黃瀞儀)黃瀞儀 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 瀞創國際有限公司 | 統一編號: 82918401 @ 董監事資料集 |
黃瀞儀 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 瀞設計室內裝修有限公司 | 統一編號: 93518542 @ 董監事資料集 |
永春護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2910236 | 機構負責人姓名: 黃瀞儀 | 機構代碼: A31400002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號1-4樓 @ 長照ABC據點 |
永春護理之家 | 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2910236 | 機構負責人姓名: 黃瀞儀 | 機構代碼: A31400002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號1-4樓 @ 長照ABC據點 |
永春護理之家 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2910236 | 機構負責人姓名: 黃瀞儀 | 機構代碼: A31400002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號1-4樓 @ 長照ABC據點 |
永春護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2910236 | 機構負責人姓名: 黃瀞儀 | 機構代碼: A31400002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號1-4樓 @ 長照C據點 |
永春護理之家 | 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2910236 | 機構負責人姓名: 黃瀞儀 | 機構代碼: A31400002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號1-4樓 @ 長照C據點 |
永春護理之家 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2910236 | 機構負責人姓名: 黃瀞儀 | 機構代碼: A31400002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號1-4樓 @ 長照C據點 |
黃瀞儀職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 瀞創國際有限公司 | 統一編號: 82918401 @ 董監事資料集 |
黃瀞儀職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 瀞設計室內裝修有限公司 | 統一編號: 93518542 @ 董監事資料集 |
永春護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2910236 | 機構負責人姓名: 黃瀞儀 | 機構代碼: A31400002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號1-4樓 @ 長照ABC據點 |
永春護理之家特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2910236 | 機構負責人姓名: 黃瀞儀 | 機構代碼: A31400002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號1-4樓 @ 長照ABC據點 |
永春護理之家特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2910236 | 機構負責人姓名: 黃瀞儀 | 機構代碼: A31400002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號1-4樓 @ 長照ABC據點 |
永春護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2910236 | 機構負責人姓名: 黃瀞儀 | 機構代碼: A31400002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號1-4樓 @ 長照C據點 |
永春護理之家特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2910236 | 機構負責人姓名: 黃瀞儀 | 機構代碼: A31400002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號1-4樓 @ 長照C據點 |
永春護理之家特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2910236 | 機構負責人姓名: 黃瀞儀 | 機構代碼: A31400002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號1-4樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋 黃瀞儀 開放資料... ]
全鋒機車百貨行的地圖
全鋒機車百貨行的地址位於
新北市三芝區淡金路2段103號1樓開啟Google地圖視窗全鋒機車百貨行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
順發機車行 統一編號: 33790785 | 新北市三芝區淡金路1段3號 | ||
金旺五金工程行 統一編號: 33792186 | 潘明傑 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098129967) | 新北市三芝區淡金路1段59號1樓 |
進興汽車修配廠 統一編號: 33792279 | 蔡明燦 | 核准設立 - 獨資 | 新北市三芝區淡金路2段32號 |
三芝什貨店 統一編號: 33796922 | 新北市三芝區淡金路2段14號 | ||
華成男裝社 統一編號: 33797859 | 盧寶鳳 | 歇業 - 獨資 | 新北市三芝區淡金路2段33號 |
良好機車行 統一編號: 33798082 | 新北市三芝區淡金路1段3號 | ||
文廟企業社 統一編號: 34756363 | 謝明峰 | 核准設立 - 獨資 | 新北市三芝區淡金路2段67號2樓之2 |
晶晶鑫實業社 統一編號: 34769276 | 曾穎柔 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068128898) | 新北市三芝區淡金路2段87巷2號10樓之10 |
托浦油脂有限公司 統一編號: 36362955 | 連江都 | 核准設立 | 新北市三芝區淡金路2段95號3樓之1 |
平和發號 統一編號: 37024406 | 潘玉嬌 | 歇業 - 獨資 | 新北市三芝區淡金路1段81號 |
順發機車行 統一編號: 33790785 |
金旺五金工程行 統一編號: 33792186 | 負責人: 潘明傑 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098129967) |
進興汽車修配廠 統一編號: 33792279 | 負責人: 蔡明燦 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
三芝什貨店 統一編號: 33796922 |
華成男裝社 統一編號: 33797859 | 負責人: 盧寶鳳 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
良好機車行 統一編號: 33798082 |
文廟企業社 統一編號: 34756363 | 負責人: 謝明峰 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
晶晶鑫實業社 統一編號: 34769276 | 負責人: 曾穎柔 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068128898) |
托浦油脂有限公司 統一編號: 36362955 | 負責人: 連江都 | 狀態: 核准設立 |
平和發號 統一編號: 37024406 | 負責人: 潘玉嬌 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 新北市三芝區淡金路 地址的商工登記... ]