信義廣告社
信義廣告社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 17567937 |
登記地址 | 臺中市北區明德里大雅路337號十二樓之3 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺中市 北區 明德里 大雅路 |
登記機關 | 臺中市政府 |
設立日期 | 2000-02-23 |
變更日期 | 2006-05-16 |
資本額總額 | 10,000元 |
負責人或代表人 | 劉明忠 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
信義廣告社的簡介
信義廣告社位於臺中市北區,營業登記地址:臺中市北區明德里大雅路337號十二樓之3,信義廣告社的統一編號:17567937,信義廣告社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:10,000元,成立時間於2000-02-23登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
一般廣告服務業 ■ 廣告傳單分送業 ■ 產品設計業 ■ 服飾設計業 ■ 景觀、室內設計業 ■ 花藝設計業 ■ 其他設計業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
信義廣告社經濟部商業司登記所營事業項目
I401010,一般廣告服務業,(營址限辦公室使用),(上開業務之經營應遵照有關法令規定辦理)
同姓名董監事 劉明忠 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 劉明忠)劉明忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 忠藝企業有限公司 | 統一編號: 28935001 |
劉明忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立彥鐵工股份有限公司 | 統一編號: 05696507 |
劉明忠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 成鄉建設股份有限公司 | 統一編號: 16889071 |
劉明忠 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4250 | 所代表法人: | 聖新實業股份有限公司 | 統一編號: 22802118 |
劉明忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 17500000 | 所代表法人: | 福海輪胎企業有限公司 | 統一編號: 28075537 |
劉明忠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東資資產管理股份有限公司 | 統一編號: 28149453 |
劉明忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3154709357 | 所代表法人: 經濟部 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 30414175 |
劉明忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 長品國際人力仲介有限公司 | 統一編號: 54977890 |
劉明忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 旺得夥國際股份有限公司 | 統一編號: 66638380 |
劉明忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 千弘環保有限公司 | 統一編號: 69579168 |
劉明忠職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 忠藝企業有限公司 | 統一編號: 28935001 |
劉明忠職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立彥鐵工股份有限公司 | 統一編號: 05696507 |
劉明忠職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 成鄉建設股份有限公司 | 統一編號: 16889071 |
劉明忠職稱: 董事長 | 持有股份數: 4250 | 所代表法人: | 聖新實業股份有限公司 | 統一編號: 22802118 |
劉明忠職稱: 董事 | 持有股份數: 17500000 | 所代表法人: | 福海輪胎企業有限公司 | 統一編號: 28075537 |
劉明忠職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東資資產管理股份有限公司 | 統一編號: 28149453 |
劉明忠職稱: 董事 | 持有股份數: 3154709357 | 所代表法人: 經濟部 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 30414175 |
劉明忠職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 長品國際人力仲介有限公司 | 統一編號: 54977890 |
劉明忠職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 旺得夥國際股份有限公司 | 統一編號: 66638380 |
劉明忠職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 千弘環保有限公司 | 統一編號: 69579168 |
[ 搜尋 劉明忠 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 劉明忠 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 劉明忠)劉明忠 | 公司名稱: 大鈿彩藝股份有限公司 | 到職日期: 0900215 | 統一編號: 97526142 |
劉明忠公司名稱: 大鈿彩藝股份有限公司 | 到職日期: 0900215 | 統一編號: 97526142 |
[ 搜尋 劉明忠 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 劉明忠 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 劉明忠)石岡分館 - 母語說故事(台、客語)(7月-4場) | (中華民國)豐原家庭教育中心志工、徐添明、張月卿、劉明忠 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
石岡分館 - 母語說故事(台、客語)(7月-4場) | (中華民國)豐原家庭教育中心志工、徐添明、張月卿、劉明忠 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
世界閱讀日‧共下閱客庄-走讀客家伙房與建築 | (中華民國)劉明忠 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
世界閱讀日‧共下閱客庄-走讀客家伙房與建築 | (中華民國)劉明忠 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
劉明忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 忠藝企業有限公司 | 統一編號: 28935001 @ 董監事資料集 |
長品國際人力仲介有限公司 | 電話: (03)5552108 | 許可證起始日: 20230419 | 許可證終止日: 20250418 | 負責人姓名: 劉明忠 | 機構地址: 新竹縣湖口鄉勝利村工業一路42號1樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
日光寵物旅館 | 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: BC | 許可證有效日期: 2027/4/26 上午 12:00:00 | 高雄市仁武區大正路312號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
劉明忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立彥鐵工股份有限公司 | 統一編號: 05696507 @ 董監事資料集 |
石岡分館 - 母語說故事(台、客語)(7月-4場)(中華民國)豐原家庭教育中心志工、徐添明、張月卿、劉明忠 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
石岡分館 - 母語說故事(台、客語)(7月-4場)(中華民國)豐原家庭教育中心志工、徐添明、張月卿、劉明忠 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
世界閱讀日‧共下閱客庄-走讀客家伙房與建築(中華民國)劉明忠 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
世界閱讀日‧共下閱客庄-走讀客家伙房與建築(中華民國)劉明忠 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
劉明忠職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 忠藝企業有限公司 | 統一編號: 28935001 @ 董監事資料集 |
長品國際人力仲介有限公司電話: (03)5552108 | 許可證起始日: 20230419 | 許可證終止日: 20250418 | 負責人姓名: 劉明忠 | 機構地址: 新竹縣湖口鄉勝利村工業一路42號1樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
日光寵物旅館特定寵物種類: 貓 | 營業項目: BC | 許可證有效日期: 2027/4/26 上午 12:00:00 | 高雄市仁武區大正路312號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
劉明忠職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立彥鐵工股份有限公司 | 統一編號: 05696507 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 劉明忠 開放資料... ]
信義廣告社的地圖
信義廣告社的地址位於
臺中市北區明德里大雅路337號十二樓之3開啟Google地圖視窗信義廣告社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
億富全有限公司 統一編號: 16985188 | 廢止 (095年10月19日 經授中字 第0953480663號) | 臺中市北區明德里大雅路三三七號一三樓之六 | |
西肯咖啡店 統一編號: 17558901 | 翁文連 | 撤銷 - 獨資 | 臺中市北區明德里大雅路253之4號一樓 |
力力燈飾行 統一編號: 17561217 | 蔡和昇 | 撤銷 - 獨資 | 臺中市北區明德里大雅路369號一樓 |
八八洋行 統一編號: 17567866 | 阮麗玲 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 臺中市北區明德里大雅路341號一樓 |
信義廣告社 統一編號: 17567937 | 劉明忠 | 歇業 - 獨資 | 臺中市北區明德里大雅路337號十二樓之3 |
祥順綜合服務商行 統一編號: 18356734 | 林和鄰 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 臺中市北區明德里大雅路337號10之1 |
麥辰材料行 統一編號: 18356755 | 林亮晴 | 歇業 - 合夥 | 臺中市北區明德里大雅路357之1號一樓 |
湘美照相舘 統一編號: 18373500 | 簡森豐 | 歇業 - 獨資 | 臺中市北區明德里大雅路379號一樓 |
佰家樂商業社 統一編號: 19409442 | 謝明賢 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 臺中市北區明德里大雅路311巷18弄3號一樓 |
現代企業社 統一編號: 19424513 | 楊昌展 | 撤銷 - 獨資 | 臺中市北區明德里大雅路337號十樓之3 |
億富全有限公司 統一編號: 16985188 | 狀態: 廢止 (095年10月19日 經授中字 第0953480663號) |
西肯咖啡店 統一編號: 17558901 | 負責人: 翁文連 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
力力燈飾行 統一編號: 17561217 | 負責人: 蔡和昇 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
八八洋行 統一編號: 17567866 | 負責人: 阮麗玲 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
信義廣告社 統一編號: 17567937 | 負責人: 劉明忠 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
祥順綜合服務商行 統一編號: 18356734 | 負責人: 林和鄰 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
麥辰材料行 統一編號: 18356755 | 負責人: 林亮晴 | 狀態: 歇業 - 合夥 |
湘美照相舘 統一編號: 18373500 | 負責人: 簡森豐 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
佰家樂商業社 統一編號: 19409442 | 負責人: 謝明賢 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
現代企業社 統一編號: 19424513 | 負責人: 楊昌展 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
[ 更多 臺中市北區明德里大雅路 地址的商工登記... ]