陞保工程股份有限公司
陞保工程股份有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 16623637 |
登記地址 | 新北市中和區景德街36號14樓之2 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新北市 中和區 景德街 |
登記機關 | 新北市政府 |
設立日期 | 1998-09-04 |
變更日期 | 2018-02-14 |
撤銷日期 | 2018-08-07 |
資本額總額 | 20,000,000元 |
實收資本額 | 20,000,000元 |
負責人或代表人 | 李中平 |
公司狀態 | 解散 |
登記種類 | 公司登記 |
陞保工程股份有限公司的簡介
陞保工程股份有限公司位於新北市中和區,營業登記地址:新北市中和區景德街36號14樓之2,陞保工程股份有限公司的統一編號:16623637,陞保工程股份有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:20,000,000元,成立時間於1998-09-04登記設立,商業司營業登記狀態:解散。
室內裝潢業 ■ 門窗安裝工程業 ■ 室內輕鋼架工程業 ■ 玻璃安裝工程業 ■ 室內裝修業 ■ 廚具、衛浴設備安裝工程業 ■ 油漆工程業 ■ 防蝕、防銹工程業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
陞保工程股份有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
E903010,防蝕、防銹工程業。,E201010,景觀工程業。,E303030,土壤污染防治工程業。,E605010,電腦設備安裝業。,E599010,配管工程業。,E701010,通信工程業。,E801010,室內裝潢業。,E901010,油漆工程業。,EZ10010,預拌混凝土壓送工程業。,EZ02010,起重工程業。,E604010,機械安裝業。,F218010,資訊軟體零售業。,F219010,電子材料零售業。,F205010,家具零售業。,F206020,家庭日常用品零售業。,F213030,事務性機器設備零售業。,F214010,汽車零售業。,F214020,機車零售業。,F207050,肥料零售業。,F201030,水產品零售業。,F217010,消防安全設備零售業。,F211010,建材零售業。,F207030,清潔用品零售業。,I301010,資訊軟體服務業。,I503010,景觀、室內設計業。,F401010,國際貿易業。,J101990,其他環保服務業。(廢棄土處理)
陞保工程股份有限公司之董監事資料集
[1] 陞保工程股份有限公司董監事資料集統一編號 | 16623637 |
公司名稱 | 陞保工程股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 黃榮志 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
統一編號: 16623637 |
公司名稱: 陞保工程股份有限公司 |
職稱: 監察人 |
姓名: 黃榮志 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 0 |
[ 所有相關搜尋: 陞保工程股份有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
陞保工程股份有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 102年09月公司變更登記清單2013-09-11 | 陞保工程股份有限公司 | 黃可捷 | 20000000 | 臺北市中山區南京東路3段201號8樓 |
■ 記錄於 102年12月公司變更登記清單2013-12-11 | 陞保工程股份有限公司 | 黃可捷 | 20000000 | 新北市鶯歌區大湖里欣欣街4棟3之3號 |
■ 記錄於 103年09月公司解散登記清單1998-09-04 ~ 2014-09-05 | 陞保工程股份有限公司 | 20000000 | 新北市鶯歌區大湖里欣欣街4棟3之3號 | |
■ 記錄於 107年02月公司變更登記清單2018-02-14 | 陞保工程股份有限公司 | 李中平 | 20000000 | 新北市中和區景德街36號14樓之2 |
■ 記錄於 107年08月公司解散登記清單1998-09-04 ~ 2018-08-07 | 陞保工程股份有限公司 | 20000000 | 新北市中和區景德街36號14樓之2 |
■ 記錄於 102年09月公司變更登記清單核准變更日期: 2013-09-11 | 公司名稱: 陞保工程股份有限公司 | 代表人: 黃可捷 | 資本額: 20000000 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路3段201號8樓 |
■ 記錄於 102年12月公司變更登記清單核准變更日期: 2013-12-11 | 公司名稱: 陞保工程股份有限公司 | 代表人: 黃可捷 | 資本額: 20000000 | 公司所在地: 新北市鶯歌區大湖里欣欣街4棟3之3號 |
■ 記錄於 103年09月公司解散登記清單核准設立日期: 1998-09-04 | 核准解散日期: 2014-09-05 | 公司名稱: 陞保工程股份有限公司 | 代表人: | 資本額: 20000000 | 公司所在地: 新北市鶯歌區大湖里欣欣街4棟3之3號 |
■ 記錄於 107年02月公司變更登記清單核准變更日期: 2018-02-14 | 公司名稱: 陞保工程股份有限公司 | 代表人: 李中平 | 資本額: 20000000 | 公司所在地: 新北市中和區景德街36號14樓之2 |
■ 記錄於 107年08月公司解散登記清單核准設立日期: 1998-09-04 | 核准解散日期: 2018-08-07 | 公司名稱: 陞保工程股份有限公司 | 代表人: | 資本額: 20000000 | 公司所在地: 新北市中和區景德街36號14樓之2 |
同姓名董監事 李中平 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 李中平)李中平 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 中瑞環境科技有限公司 | 統一編號: 28071357 |
李中平 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 華功企業股份有限公司 | 統一編號: 04725673 |
李中平 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 寶泉顯有限公司 | 統一編號: 50912431 |
李中平 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 映璇生技股份有限公司 | 統一編號: 52296308 |
李中平 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金道資本股份有限公司 | 統一編號: 52517365 |
李中平 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16670 | 所代表法人: | 優和合股份有限公司 | 統一編號: 69502540 |
李中平 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 買對股份有限公司 | 統一編號: 80535765 |
李中平 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 諾瓦克國際股份有限公司 | 諾吉克國際股份有限公司 | 統一編號: 90206658 |
李中平 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 諾瓦克國際股份有限公司 | 諾智克國際股份有限公司 | 統一編號: 90206664 |
李中平 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 諾瓦克國際股份有限公司 | 諾斯克國際股份有限公司 | 統一編號: 90206691 |
李中平職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 中瑞環境科技有限公司 | 統一編號: 28071357 |
李中平職稱: 監察人 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 華功企業股份有限公司 | 統一編號: 04725673 |
李中平職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 寶泉顯有限公司 | 統一編號: 50912431 |
李中平職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 映璇生技股份有限公司 | 統一編號: 52296308 |
李中平職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金道資本股份有限公司 | 統一編號: 52517365 |
李中平職稱: 監察人 | 持有股份數: 16670 | 所代表法人: | 優和合股份有限公司 | 統一編號: 69502540 |
李中平職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 買對股份有限公司 | 統一編號: 80535765 |
李中平職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 諾瓦克國際股份有限公司 | 諾吉克國際股份有限公司 | 統一編號: 90206658 |
李中平職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 諾瓦克國際股份有限公司 | 諾智克國際股份有限公司 | 統一編號: 90206664 |
李中平職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 諾瓦克國際股份有限公司 | 諾斯克國際股份有限公司 | 統一編號: 90206691 |
[ 搜尋 李中平 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 李中平 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 李中平)李中平 | 公司名稱: 寶泉顯有限公司 | 到職日期: 1080318 | 統一編號: 50912431 |
李中平公司名稱: 寶泉顯有限公司 | 到職日期: 1080318 | 統一編號: 50912431 |
[ 搜尋 李中平 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 李中平 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 李中平)李中平 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 中瑞環境科技有限公司 | 統一編號: 28071357 @ 董監事資料集 |
李中平 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 華功企業股份有限公司 | 統一編號: 04725673 @ 董監事資料集 |
李中平 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 寶泉顯有限公司 | 統一編號: 50912431 @ 董監事資料集 |
李中平 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 映璇生技股份有限公司 | 統一編號: 52296308 @ 董監事資料集 |
李中平 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金道資本股份有限公司 | 統一編號: 52517365 @ 董監事資料集 |
李中平 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16670 | 所代表法人: | 優和合股份有限公司 | 統一編號: 69502540 @ 董監事資料集 |
李中平 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 買對股份有限公司 | 統一編號: 80535765 @ 董監事資料集 |
李中平 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 諾瓦克國際股份有限公司 | 諾吉克國際股份有限公司 | 統一編號: 90206658 @ 董監事資料集 |
李中平職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 中瑞環境科技有限公司 | 統一編號: 28071357 @ 董監事資料集 |
李中平職稱: 監察人 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 華功企業股份有限公司 | 統一編號: 04725673 @ 董監事資料集 |
李中平職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 寶泉顯有限公司 | 統一編號: 50912431 @ 董監事資料集 |
李中平職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 映璇生技股份有限公司 | 統一編號: 52296308 @ 董監事資料集 |
李中平職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金道資本股份有限公司 | 統一編號: 52517365 @ 董監事資料集 |
李中平職稱: 監察人 | 持有股份數: 16670 | 所代表法人: | 優和合股份有限公司 | 統一編號: 69502540 @ 董監事資料集 |
李中平職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 買對股份有限公司 | 統一編號: 80535765 @ 董監事資料集 |
李中平職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 諾瓦克國際股份有限公司 | 諾吉克國際股份有限公司 | 統一編號: 90206658 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 李中平 開放資料... ]
陞保工程股份有限公司的地圖
陞保工程股份有限公司的地址位於
新北市中和區景德街36號14樓之2開啟Google地圖視窗陞保工程股份有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
寶榆食品商行 統一編號: 10564800 | 黃宗寶 | 歇業 - 獨資 | 新北市中和區景德街26號1樓 |
又榛實業社 統一編號: 10588660 | 劉又榛 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035236672) | 新北市中和區景德街55之1號3樓 |
來來萊單車館 統一編號: 10672076 | 謝明來 | 歇業 - 獨資 | 新北市中和區景德街91號 |
遠祥科技有限公司 統一編號: 12607143 | 解散 (090年08月03日 經90中字 第0903258419號) | 新北市中和區景德街八四號 | |
五洲工程有限公司 統一編號: 12719750 | 解散 (090年10月15日 經90中字 第0903292094號) | 新北市中和區秀士里四鄰景德街一○一號 | |
督拿營造有限公司 統一編號: 12753497 | 廢止 (106年11月14日 新北府經司字 第1068101546號) | 新北市中和區景德街五七號一樓 | |
昇展工程有限公司 統一編號: 12796664 | 解散 (093年02月27日 經授中字 第0933174058號) | 新北市中和區景德街七十八號三樓 | |
適恩企業有限公司 統一編號: 12994284 | 廢止 (099年07月02日 北府經登字 第0993125890號) | 新北市中和區景德街六十五號一樓 | |
政聞出版有限公司 統一編號: 13010831 | 廢止 (094年05月30日 經授中字 第0943473018號) | 新北市中和區景德街九十一號 | |
景興檳榔店 統一編號: 13361239 | 郭振宏 | 歇業 - 獨資 | 新北市中和區景德街60號 |
寶榆食品商行 統一編號: 10564800 | 負責人: 黃宗寶 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
又榛實業社 統一編號: 10588660 | 負責人: 劉又榛 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035236672) |
來來萊單車館 統一編號: 10672076 | 負責人: 謝明來 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
遠祥科技有限公司 統一編號: 12607143 | 狀態: 解散 (090年08月03日 經90中字 第0903258419號) |
五洲工程有限公司 統一編號: 12719750 | 狀態: 解散 (090年10月15日 經90中字 第0903292094號) |
督拿營造有限公司 統一編號: 12753497 | 狀態: 廢止 (106年11月14日 新北府經司字 第1068101546號) |
昇展工程有限公司 統一編號: 12796664 | 狀態: 解散 (093年02月27日 經授中字 第0933174058號) |
適恩企業有限公司 統一編號: 12994284 | 狀態: 廢止 (099年07月02日 北府經登字 第0993125890號) |
政聞出版有限公司 統一編號: 13010831 | 狀態: 廢止 (094年05月30日 經授中字 第0943473018號) |
景興檳榔店 統一編號: 13361239 | 負責人: 郭振宏 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 新北市中和區景德街 地址的商工登記... ]