綺特服務行
綺特服務行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 15880974 |
登記地址 | 臺北市萬華區峨嵋街28號2樓之36 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 萬華區 峨嵋街 |
登記機關 | 臺北市商業處 |
設立日期 | 1981-01-27 |
變更日期 | 1986-08-19 |
資本額總額 | 9,000元 |
負責人或代表人 | 林信成 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
綺特服務行的簡介
綺特服務行位於臺北市萬華區,營業登記地址:臺北市萬華區峨嵋街28號2樓之36,綺特服務行的統一編號:15880974,綺特服務行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:9,000元,成立時間於1981-01-27登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中正區 ■ 大同區 ■ 中山區 ■ 松山區 ■ 大安區 ■ 萬華區 ■ 信義區 ■ 士林區 ■ 北投區 ■ 內湖區 ■ 南港區 ■ 文山區
綺特服務行經濟部商業司登記所營事業項目
各種服裝裝飾品之買賣
同姓名董監事 林信成 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 林信成)林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 愛發斯特生物科技國際有限公司 | 統一編號: 12636920 |
林信成 | 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達欣工程股份有限公司 | 統一編號: 18997007 |
林信成 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 260000 | 所代表法人: | 曜羽科技股份有限公司 | 統一編號: 28093438 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 28000000 | 所代表法人: | 人誠投資有限公司 | 統一編號: 42857723 |
林信成 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 人誠文創股份有限公司 | 統一編號: 43808089 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 鼎燁國際投資有限公司 | 統一編號: 54067251 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 42500 | 所代表法人: | 太磐國際開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 70536006 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1650000 | 所代表法人: | 永大展有限公司 | 統一編號: 84512151 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 愛發斯特生物科技國際有限公司 | 統一編號: 12636920 |
林信成職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達欣工程股份有限公司 | 統一編號: 18997007 |
林信成職稱: 董事長 | 持有股份數: 260000 | 所代表法人: | 曜羽科技股份有限公司 | 統一編號: 28093438 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 28000000 | 所代表法人: | 人誠投資有限公司 | 統一編號: 42857723 |
林信成職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 人誠文創股份有限公司 | 統一編號: 43808089 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 鼎燁國際投資有限公司 | 統一編號: 54067251 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 42500 | 所代表法人: | 太磐國際開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 70536006 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 1650000 | 所代表法人: | 永大展有限公司 | 統一編號: 84512151 |
[ 搜尋 林信成 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 林信成 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 林信成)林信成 | 公司名稱: 士林開發股份有限公司 | 到職日期: 1080327 | 統一編號: 05147030 |
林信成公司名稱: 士林開發股份有限公司 | 到職日期: 1080327 | 統一編號: 05147030 |
[ 搜尋 林信成 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 林信成 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林信成)e轉新境-書畫與科技對話 | (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
e轉新境-書畫與科技對話 | (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」 | (中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 講座資訊 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」 | (中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 藝文活動-所有類別 |
士林開發股份有限公司 | 總機電話: (02)2834-8392 | 公司代號: 5324 | 產業別: 14 | 營利事業統一編號: 05147030 | 住址: 台北市中山北路六段九十號八樓 | 董事長: 許玉山 | 成立日期: 19840123 | 出表日期: 1130913 @ 上櫃公司基本資料 |
林信成食品工廠 | 主要產品: 083蔬果加工、089其他食品 | 統一編號: 51373501 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市西區安龍里梅川東路一段35號 @ 登記工廠名錄 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 @ 董監事資料集 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 @ 董監事資料集 |
e轉新境-書畫與科技對話(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
e轉新境-書畫與科技對話(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」(中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 講座資訊 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」(中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 藝文活動-所有類別 |
士林開發股份有限公司總機電話: (02)2834-8392 | 公司代號: 5324 | 產業別: 14 | 營利事業統一編號: 05147030 | 住址: 台北市中山北路六段九十號八樓 | 董事長: 許玉山 | 成立日期: 19840123 | 出表日期: 1130913 @ 上櫃公司基本資料 |
林信成食品工廠主要產品: 083蔬果加工、089其他食品 | 統一編號: 51373501 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市西區安龍里梅川東路一段35號 @ 登記工廠名錄 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 @ 董監事資料集 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 林信成 開放資料... ]
綺特服務行的地圖
綺特服務行的地址位於
臺北市萬華區峨嵋街28號2樓之36開啟Google地圖視窗綺特服務行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
映昌影片有限公司 統一編號: 04217038 | 解散 (090年10月19日 府建商字 第90117689號) | 臺北市萬華區峨嵋街122號6樓之1 | |
朗尼企業有限公司 統一編號: 04218418 | 解散 (094年04月25日 府建商字 第09408360700號) | 臺北市萬華區峨嵋街88號7樓之7 | |
禾倫企業有限公司 統一編號: 04222573 | 解散 (093年06月23日 府建商字 第09312645300號) | 臺北市萬華區峨嵋街88號3樓及3樓之2 | |
聯贏電影有限公司 統一編號: 04233868 | 徐進榮 | 核准設立 | 臺北市萬華區峨嵋街122號6樓之1 |
上林菸酒商行 統一編號: 04233874 | 籃永芳 | 歇業 - 獨資 | 臺北市萬華區峨嵋街131號1樓 |
穗豐行 統一編號: 04233993 | 簡秀 | 歇業 - 獨資 | 臺北市萬華區峨嵋街125巷6號1樓 |
上新廣告事業有限公司 統一編號: 04237956 | 廢止 (097年03月07日 府產業商字 第09737099500號) | 臺北市萬華區峨嵋街128號2樓 | |
雷堡實業有限公司 統一編號: 04240853 | 解散 (069年04月14日 建一字 第80647號) | 臺北市萬華區峨嵋街125巷8號 | |
福益電影企業有限公司 統一編號: 04243063 | 林雲章 | 核准設立 | 臺北市萬華區峨嵋街88號3樓之4 |
東有眼鏡有限公司 統一編號: 04243269 | 廢止 (100年03月25日 府產業商字 第10037071100號) | 臺北市萬華區峨嵋街42號 |
映昌影片有限公司 統一編號: 04217038 | 狀態: 解散 (090年10月19日 府建商字 第90117689號) |
朗尼企業有限公司 統一編號: 04218418 | 狀態: 解散 (094年04月25日 府建商字 第09408360700號) |
禾倫企業有限公司 統一編號: 04222573 | 狀態: 解散 (093年06月23日 府建商字 第09312645300號) |
聯贏電影有限公司 統一編號: 04233868 | 負責人: 徐進榮 | 狀態: 核准設立 |
上林菸酒商行 統一編號: 04233874 | 負責人: 籃永芳 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
穗豐行 統一編號: 04233993 | 負責人: 簡秀 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
上新廣告事業有限公司 統一編號: 04237956 | 狀態: 廢止 (097年03月07日 府產業商字 第09737099500號) |
雷堡實業有限公司 統一編號: 04240853 | 狀態: 解散 (069年04月14日 建一字 第80647號) |
福益電影企業有限公司 統一編號: 04243063 | 負責人: 林雲章 | 狀態: 核准設立 |
東有眼鏡有限公司 統一編號: 04243269 | 狀態: 廢止 (100年03月25日 府產業商字 第10037071100號) |
[ 更多 臺北市萬華區峨嵋街 地址的商工登記... ]