安捷機電企業社
安捷機電企業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 14985830 |
登記地址 | 臺南市永康區安康里大橋一街53之3號3樓之1 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 永康區 安康里 大橋一街 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 2002-11-14 |
變更日期 | 2006-03-21 |
資本額總額 | 1,500,000元 |
負責人或代表人 | 陳敏宏 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
安捷機電企業社的簡介
安捷機電企業社位於臺南市永康區,營業登記地址:臺南市永康區安康里大橋一街53之3號3樓之1,安捷機電企業社的統一編號:14985830,安捷機電企業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:1,500,000元,成立時間於2002-11-14登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
電器承裝業 ■ 電器安裝業 ■ 冷凍空調工程業 ■ 電纜安裝工程業 ■ 電梯安裝工程業 ■ 消防安全設備安裝工程業 ■ 自動控制設備工程業 ■ 交通號誌安裝工程業 ■ 照明設備安裝工程業 ■ 電焊工程業 ■ 冷作工程業 ■ 噴砂工程業 ■ 燃氣熱水器承裝業 ■ 機械安裝業 ■ 電腦設備安裝業 ■ 用電設備檢驗維護業 ■ 太陽熱能設備安裝工程業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
安捷機電企業社經濟部商業司登記所營事業項目
E603020,電梯安裝工程業,IF01010,消防安全設備檢修業,JA02010,電器修理業,E605010,電腦設備安裝業,E603050,自動控制設備工程業,E701010,通信工程業
同姓名董監事 陳敏宏 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 7 筆) (或要: 董監事資料集 陳敏宏)陳敏宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000000 | 所代表法人: | 于隆建設有限公司 | 統一編號: 54986976 |
陳敏宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 元廣順汽車有限公司 | 統一編號: 70645763 |
陳敏宏 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: 邁爾斯資產管理股份有限公司 | 邁爾斯二號股份有限公司 | 統一編號: 83031351 |
陳敏宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 元廣順國際貿易有限公司 | 統一編號: 83865655 |
陳敏宏 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 邁爾斯資產管理股份有限公司 | 統一編號: 89116145 |
陳敏宏 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 邁爾斯資產管理股份有限公司 | 邁爾斯一號股份有限公司 | 統一編號: 89171694 |
陳敏宏 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 邁爾斯資產管理股份有限公司 | 邁爾斯三號股份有限公司 | 統一編號: 93516811 |
陳敏宏職稱: 董事 | 持有股份數: 40000000 | 所代表法人: | 于隆建設有限公司 | 統一編號: 54986976 |
陳敏宏職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 元廣順汽車有限公司 | 統一編號: 70645763 |
陳敏宏職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: 邁爾斯資產管理股份有限公司 | 邁爾斯二號股份有限公司 | 統一編號: 83031351 |
陳敏宏職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 元廣順國際貿易有限公司 | 統一編號: 83865655 |
陳敏宏職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 邁爾斯資產管理股份有限公司 | 統一編號: 89116145 |
陳敏宏職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 邁爾斯資產管理股份有限公司 | 邁爾斯一號股份有限公司 | 統一編號: 89171694 |
陳敏宏職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 邁爾斯資產管理股份有限公司 | 邁爾斯三號股份有限公司 | 統一編號: 93516811 |
[ 搜尋 陳敏宏 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 陳敏宏 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 陳敏宏)北屯區新都生態公園街頭藝人表演#7月份 | (中華民國)陳敏宏、林秀霞、李烜輝、陳瓊如 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
北屯區新都生態公園街頭藝人表演#7月份 | (中華民國)陳敏宏、林秀霞、李烜輝、陳瓊如 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
北屯區新都生態公園街頭藝人表演#7月份 | (中華民國)陳敏宏、林秀霞、李烜輝、陳瓊如 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
福德爺廟 | 電話: (04)26999899 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 建別: 募建 | 負責人: 陳敏宏 | 大肚區 | 地址: 臺中市大肚區山陽里沙田路3段916號 | 註記: 補辦 | 財團法人: @ 臺中市宗教名冊 |
福德爺廟 | 電話: 04-26999899 | 地址: 臺中市大肚區山陽里沙田路三段916號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 陳敏宏 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
陳敏宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000000 | 所代表法人: | 于隆建設有限公司 | 統一編號: 54986976 @ 董監事資料集 |
陳敏宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 元廣順汽車有限公司 | 統一編號: 70645763 @ 董監事資料集 |
陳敏宏 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: 邁爾斯資產管理股份有限公司 | 邁爾斯二號股份有限公司 | 統一編號: 83031351 @ 董監事資料集 |
北屯區新都生態公園街頭藝人表演#7月份(中華民國)陳敏宏、林秀霞、李烜輝、陳瓊如 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
北屯區新都生態公園街頭藝人表演#7月份(中華民國)陳敏宏、林秀霞、李烜輝、陳瓊如 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
北屯區新都生態公園街頭藝人表演#7月份(中華民國)陳敏宏、林秀霞、李烜輝、陳瓊如 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
福德爺廟電話: (04)26999899 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 建別: 募建 | 負責人: 陳敏宏 | 大肚區 | 地址: 臺中市大肚區山陽里沙田路3段916號 | 註記: 補辦 | 財團法人: @ 臺中市宗教名冊 |
福德爺廟電話: 04-26999899 | 地址: 臺中市大肚區山陽里沙田路三段916號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 陳敏宏 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
陳敏宏職稱: 董事 | 持有股份數: 40000000 | 所代表法人: | 于隆建設有限公司 | 統一編號: 54986976 @ 董監事資料集 |
陳敏宏職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 元廣順汽車有限公司 | 統一編號: 70645763 @ 董監事資料集 |
陳敏宏職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: 邁爾斯資產管理股份有限公司 | 邁爾斯二號股份有限公司 | 統一編號: 83031351 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 陳敏宏 開放資料... ]
安捷機電企業社的地圖
安捷機電企業社的地址位於
臺南市永康區安康里大橋一街53之3號3樓之1開啟Google地圖視窗安捷機電企業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
精確科技股份有限公司 統一編號: 82944153 | 林幸雪 | 核准設立 | 臺南市永康區安康里大橋一街47之7號5樓之2 |
精確科技股份有限公司 統一編號: 83240370 | 林幸雪 | 核准設立 | 臺南市永康區安康里大橋一街47之7號5樓之2 |
金祐國際股份有限公司 統一編號: 83532003 | 連慧薏 | 核准設立 | 臺南市永康區安康里大橋一街47-5號8樓之1 |
誠信精密機械有限公司 統一編號: 83533523 | 陳清榮 | 核准設立 | 臺南市永康區安康里大橋一街53之5號8樓之6 |
益信能源工程有限公司 統一編號: 83706995 | 李政和 | 核准設立 | 臺南市永康區大橋一街53之3號13樓之1 |
國達建設有限公司 統一編號: 84680620 | 廢止 (096年03月09日 經授中字 第0963474436號) | 臺南市永康區安康里大橋一街八二號 | |
素柳早餐 統一編號: 85629782 | 施昭羽 | 停業 - 獨資 | 臺南市永康區安康里大橋一街53之3號9樓之2 |
柒壹汽材商行 統一編號: 85911937 | 楊舜盛 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市永康區安康里大橋一街47之5號7樓之1 |
森吉日町和食 統一編號: 85957102 | 吳芳儀 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市永康區安康里大橋一街51之7號1樓 |
上亞食品企業社 統一編號: 85958138 | 陳美燕 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110044401) | 臺南市永康區安康里大橋一街47之1號7樓之5 |
精確科技股份有限公司 統一編號: 82944153 | 負責人: 林幸雪 | 狀態: 核准設立 |
精確科技股份有限公司 統一編號: 83240370 | 負責人: 林幸雪 | 狀態: 核准設立 |
金祐國際股份有限公司 統一編號: 83532003 | 負責人: 連慧薏 | 狀態: 核准設立 |
誠信精密機械有限公司 統一編號: 83533523 | 負責人: 陳清榮 | 狀態: 核准設立 |
益信能源工程有限公司 統一編號: 83706995 | 負責人: 李政和 | 狀態: 核准設立 |
國達建設有限公司 統一編號: 84680620 | 狀態: 廢止 (096年03月09日 經授中字 第0963474436號) |
素柳早餐 統一編號: 85629782 | 負責人: 施昭羽 | 狀態: 停業 - 獨資 |
柒壹汽材商行 統一編號: 85911937 | 負責人: 楊舜盛 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
森吉日町和食 統一編號: 85957102 | 負責人: 吳芳儀 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
上亞食品企業社 統一編號: 85958138 | 負責人: 陳美燕 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110044401) |
[ 更多 臺南市永康區安康里大橋一街 地址的商工登記... ]