三太行
三太行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 14814718 |
登記地址 | 新竹縣竹北市斗崙里光明九路169號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新竹縣 竹北市 斗崙里 光明九路 |
登記機關 | 新竹縣政府 |
設立日期 | 2002-11-26 |
變更日期 | 2015-01-05 |
資本額總額 | 100,000元 |
負責人或代表人 | 蔡秀香 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030303103) |
登記種類 | 商業登記 |
三太行的簡介
三太行位於新竹縣竹北市,營業登記地址:新竹縣竹北市斗崙里光明九路169號1樓,三太行的統一編號:14814718,三太行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:100,000元,成立時間於2002-11-26登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1030303103)。
中藥批發業 ■ 西藥批發業 ■ 醫療器材批發業 ■ 化粧品批發業 ■ 文教、樂器、育樂用品批發業 ■ 鐘錶批發業 ■ 眼鏡批發業 ■ 建材批發業 ■ 汽油、柴油批發業 ■ 煤及煤製品批發業 ■ 木炭批發業 ■ 石油製品批發業 ■ 航空站、商港或工業專用港加油業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
三太行經濟部商業司登記所營事業項目
F108040,化粧品批發業(僅供辦公室使用),F208040,化粧品零售業
三太行 - 黃頁資料
(以下顯示 3 筆)
三太行地址: 新竹縣竹北市光明九路169號 | 電話: 03-551-7937 |
永三太行有限公司地址: 新北市中和區景新街224號之15,1樓 | 電話: 02-8941-0688 |
永三太行有限公司地址: 新北市中和區連城路347巷4弄34號1樓 | 電話: 02-8221-6788 |
三太行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 104年01月商業歇業登記清單2015-01-05 | 三太行 | 蔡秀香 | 100000 | 獨資 | 1030303103 | 新竹縣竹北市斗崙里光明九路169號1樓 |
■ 記錄於 104年01月商業歇業登記清單變更日期: 2015-01-05 | 商業名稱: 三太行 | 負責人: 蔡秀香 | 資本額: 100000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1030303103 | 商業所在地: 新竹縣竹北市斗崙里光明九路169號1樓 |
同姓名董監事 蔡秀香 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 蔡秀香)蔡秀香 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 迦得商業科技有限公司 | 統一編號: 13171809 |
蔡秀香 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 強鋼營造股份有限公司 | 統一編號: 16797236 |
蔡秀香 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 惠捷企業股份有限公司 | 統一編號: 22569359 |
蔡秀香 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 26800 | 所代表法人: | 協瑨工程股份有限公司 | 統一編號: 34660281 |
蔡秀香 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 順豐機械股份有限公司 | 統一編號: 35382551 |
蔡秀香 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 優力堅工程股份有限公司 | 統一編號: 54298366 |
蔡秀香 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 擁馨有限公司 | 統一編號: 70468485 |
蔡秀香 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 東源金屬工程股份有限公司 | 統一編號: 83005712 |
蔡秀香 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 宏誠建設股份有限公司 | 統一編號: 86656625 |
蔡秀香 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 宏樹建設股份有限公司 | 統一編號: 86684565 |
蔡秀香職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 迦得商業科技有限公司 | 統一編號: 13171809 |
蔡秀香職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 強鋼營造股份有限公司 | 統一編號: 16797236 |
蔡秀香職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 惠捷企業股份有限公司 | 統一編號: 22569359 |
蔡秀香職稱: 董事 | 持有股份數: 26800 | 所代表法人: | 協瑨工程股份有限公司 | 統一編號: 34660281 |
蔡秀香職稱: 董事長 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 順豐機械股份有限公司 | 統一編號: 35382551 |
蔡秀香職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 優力堅工程股份有限公司 | 統一編號: 54298366 |
蔡秀香職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 擁馨有限公司 | 統一編號: 70468485 |
蔡秀香職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 東源金屬工程股份有限公司 | 統一編號: 83005712 |
蔡秀香職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 宏誠建設股份有限公司 | 統一編號: 86656625 |
蔡秀香職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 宏樹建設股份有限公司 | 統一編號: 86684565 |
[ 搜尋 蔡秀香 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 蔡秀香 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 蔡秀香)蔡秀香 | 公司名稱: 順豐機械股份有限公司 | 到職日期: 0730802 | 統一編號: 35382551 |
蔡秀香公司名稱: 順豐機械股份有限公司 | 到職日期: 0730802 | 統一編號: 35382551 |
[ 搜尋 蔡秀香 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 蔡秀香 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 蔡秀香)屏東縣林邊鄉衛生所 | 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/06/29 | 特約迄日: 2053/12/31 | 機構電話: 08-8754076 | 機構負責人姓名: 蔡秀香 | 機構代碼: B21600078 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣林邊鄉光林村和平路45號 @ 長照ABC據點 |
金剛藏生物科技有限公司 | 產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市三峽區溪東里溪東路436號1樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 259其他金屬製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
順豐機械股份有限公司 | 產品中類: 29機械設備製造業 28電力設備製造業 | 廠址: 新北市蘆洲區信義路八五號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 293通用機械設備 281發電、輸電、配電機械 283電線及配線器材 289其他電力設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
蔡秀香 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 迦得商業科技有限公司 | 統一編號: 13171809 @ 董監事資料集 |
蔡秀香 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 強鋼營造股份有限公司 | 統一編號: 16797236 @ 董監事資料集 |
蔡秀香 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 惠捷企業股份有限公司 | 統一編號: 22569359 @ 董監事資料集 |
蔡秀香 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 26800 | 所代表法人: | 協瑨工程股份有限公司 | 統一編號: 34660281 @ 董監事資料集 |
蔡秀香 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 順豐機械股份有限公司 | 統一編號: 35382551 @ 董監事資料集 |
屏東縣林邊鄉衛生所特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/06/29 | 特約迄日: 2053/12/31 | 機構電話: 08-8754076 | 機構負責人姓名: 蔡秀香 | 機構代碼: B21600078 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣林邊鄉光林村和平路45號 @ 長照ABC據點 |
金剛藏生物科技有限公司產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市三峽區溪東里溪東路436號1樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 259其他金屬製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
順豐機械股份有限公司產品中類: 29機械設備製造業 28電力設備製造業 | 廠址: 新北市蘆洲區信義路八五號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 293通用機械設備 281發電、輸電、配電機械 283電線及配線器材 289其他電力設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
蔡秀香職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 迦得商業科技有限公司 | 統一編號: 13171809 @ 董監事資料集 |
蔡秀香職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 強鋼營造股份有限公司 | 統一編號: 16797236 @ 董監事資料集 |
蔡秀香職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 惠捷企業股份有限公司 | 統一編號: 22569359 @ 董監事資料集 |
蔡秀香職稱: 董事 | 持有股份數: 26800 | 所代表法人: | 協瑨工程股份有限公司 | 統一編號: 34660281 @ 董監事資料集 |
蔡秀香職稱: 董事長 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 順豐機械股份有限公司 | 統一編號: 35382551 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 蔡秀香 開放資料... ]
三太行的地圖
三太行的地址位於
新竹縣竹北市斗崙里光明九路169號1樓開啟Google地圖視窗三太行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
四季風餐飲店 統一編號: 09625744 | 林美貞 | 核准設立 - 獨資 | 新竹縣竹北市斗崙里光明九路58號 |
日日興實業行 統一編號: 09757483 | 黃清山 | 歇業 - 獨資 | 新竹縣竹北市斗崙里光明九路152號1樓 |
雅品筑房屋管理企業社 統一編號: 09758188 | 吳建全 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1030303040) | 新竹縣竹北市斗崙里光明九路238號4樓 |
晶美手藝行 統一編號: 09758379 | 鍾玉娟 | 核准設立 - 獨資 | 新竹縣竹北市斗崙里光明九路60號1樓 |
三福鎖匙刻印店 統一編號: 09759102 | 曾三福 | 核准設立 - 獨資 | 新竹縣竹北市斗崙里光明九路78號1樓 |
清渼企業社 統一編號: 09759449 | 黃俊徨 | 歇業 - 獨資 | 新竹縣竹北市斗崙里光明九路38之1號1樓 |
鉅茂工程行 統一編號: 09761085 | 林煒鈞 | 歇業 - 獨資 | 新竹縣竹北市斗崙里4鄰光明九路8之15號14樓 |
鼎新柴油噴射幫浦行 統一編號: 09761233 | 潘鶴郎 | 核准設立 - 獨資 | 新竹縣竹北市斗崙里光明九路66號4樓之5 |
余記麵食館 統一編號: 09814288 | 羅寶蓮 | 歇業 - 獨資 | 新竹縣竹北市斗崙里光明九路11號1樓 |
化踊舞蹈工作室 統一編號: 10049501 | 新竹縣竹北市斗崙里光明九路32號3樓 |
四季風餐飲店 統一編號: 09625744 | 負責人: 林美貞 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
日日興實業行 統一編號: 09757483 | 負責人: 黃清山 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
雅品筑房屋管理企業社 統一編號: 09758188 | 負責人: 吳建全 | 狀態: 歇業 - 合夥 (核准文號: 1030303040) |
晶美手藝行 統一編號: 09758379 | 負責人: 鍾玉娟 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
三福鎖匙刻印店 統一編號: 09759102 | 負責人: 曾三福 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
清渼企業社 統一編號: 09759449 | 負責人: 黃俊徨 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
鉅茂工程行 統一編號: 09761085 | 負責人: 林煒鈞 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
鼎新柴油噴射幫浦行 統一編號: 09761233 | 負責人: 潘鶴郎 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
余記麵食館 統一編號: 09814288 | 負責人: 羅寶蓮 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
化踊舞蹈工作室 統一編號: 10049501 |
[ 更多 新竹縣竹北市斗崙里光明九路 地址的商工登記... ]