弘英雜誌社
弘英雜誌社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 14770768 |
登記地址 | 臺南市安平區建平里建平九街77號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 安平區 建平里 建平九街 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 2002-05-27 |
變更日期 | 2020-11-13 |
資本額總額 | 20,000元 |
負責人或代表人 | 蔡正仁 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090044853) |
登記種類 | 商業登記 |
弘英雜誌社的簡介
弘英雜誌社位於臺南市安平區,營業登記地址:臺南市安平區建平里建平九街77號1樓,弘英雜誌社的統一編號:14770768,弘英雜誌社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:20,000元,成立時間於2002-05-27登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1090044853)。
報紙業 ■ 通訊稿業 ■ 雜誌(期刊)出版業 ■ 圖書出版業 ■ 有聲出版業 ■ 軟體出版業 ■ 其他出版業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
弘英雜誌社經濟部商業司登記所營事業項目
J303010,雜誌業,J301010,報紙業,I401010,一般廣告服務業,F209010,書籍、文具零售業,F301030,一般百貨業
弘英雜誌社的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 109年11月商業歇業登記清單2020-11-13 | 弘英雜誌社 | 蔡正仁 | 20000 | 獨資 | 1090044853 | 臺南市安平區建平里建平九街77號1樓 |
■ 記錄於 109年11月商業歇業登記清單變更日期: 2020-11-13 | 商業名稱: 弘英雜誌社 | 負責人: 蔡正仁 | 資本額: 20000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1090044853 | 商業所在地: 臺南市安平區建平里建平九街77號1樓 |
同姓名董監事 蔡正仁 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 7 筆) (或要: 董監事資料集 蔡正仁)蔡正仁 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 455000 | 所代表法人: | 來衛科技股份有限公司 | 統一編號: 12757986 |
蔡正仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大地廣告有限公司 | 統一編號: 24698294 |
蔡正仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 寰昇精密模具有限公司 | 統一編號: 27440305 |
蔡正仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 山根科技有限公司 | 統一編號: 54625501 |
蔡正仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 揚慧科技股份有限公司 | 統一編號: 80196744 |
蔡正仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 53600000 | 所代表法人: | 盛好建設有限公司 | 統一編號: 82824777 |
蔡正仁 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1430 | 所代表法人: | 獅子王企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 97055085 |
蔡正仁職稱: 董事長 | 持有股份數: 455000 | 所代表法人: | 來衛科技股份有限公司 | 統一編號: 12757986 |
蔡正仁職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大地廣告有限公司 | 統一編號: 24698294 |
蔡正仁職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 寰昇精密模具有限公司 | 統一編號: 27440305 |
蔡正仁職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 山根科技有限公司 | 統一編號: 54625501 |
蔡正仁職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 揚慧科技股份有限公司 | 統一編號: 80196744 |
蔡正仁職稱: 董事 | 持有股份數: 53600000 | 所代表法人: | 盛好建設有限公司 | 統一編號: 82824777 |
蔡正仁職稱: 監察人 | 持有股份數: 1430 | 所代表法人: | 獅子王企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 97055085 |
[ 搜尋 蔡正仁 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 蔡正仁 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 蔡正仁)2024【國光30‧序曲】《三個人兒兩盞燈》演出 | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
2024【國光30‧序曲】《三個人兒兩盞燈》演出 | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
寰昇精密模具有限公司 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、293通用機械設備 | 統一編號: 27440305 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區圳安里俊英街248巷2號1樓 @ 登記工廠名錄 |
寰昇精密模具有限公司 | 產品中類: 25金屬製品製造業 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市樹林區圳安里俊英街248巷2號1樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
寰昇精密模具有限公司 | 產品中類: 29機械設備製造業 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區俊英街二四八巷八號(一樓) | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: 293通用機械設備 251金屬手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
蔡正仁 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 455000 | 所代表法人: | 來衛科技股份有限公司 | 統一編號: 12757986 @ 董監事資料集 |
蔡正仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大地廣告有限公司 | 統一編號: 24698294 @ 董監事資料集 |
蔡正仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 寰昇精密模具有限公司 | 統一編號: 27440305 @ 董監事資料集 |
2024【國光30‧序曲】《三個人兒兩盞燈》演出國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
2024【國光30‧序曲】《三個人兒兩盞燈》演出國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
寰昇精密模具有限公司主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、293通用機械設備 | 統一編號: 27440305 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區圳安里俊英街248巷2號1樓 @ 登記工廠名錄 |
寰昇精密模具有限公司產品中類: 25金屬製品製造業 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市樹林區圳安里俊英街248巷2號1樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
寰昇精密模具有限公司產品中類: 29機械設備製造業 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區俊英街二四八巷八號(一樓) | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: 293通用機械設備 251金屬手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
蔡正仁職稱: 董事長 | 持有股份數: 455000 | 所代表法人: | 來衛科技股份有限公司 | 統一編號: 12757986 @ 董監事資料集 |
蔡正仁職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大地廣告有限公司 | 統一編號: 24698294 @ 董監事資料集 |
蔡正仁職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 寰昇精密模具有限公司 | 統一編號: 27440305 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 蔡正仁 開放資料... ]
弘英雜誌社的地圖
弘英雜誌社的地址位於
臺南市安平區建平里建平九街77號1樓開啟Google地圖視窗弘英雜誌社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
捷鎧輪胎行 統一編號: 10147708 | 黃杏珊 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市安平區建平里建平九街60巷31弄50號1樓 |
冠頡商行 統一編號: 10449865 | 林暐勝 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安平區建平里建平九街60巷13弄12號1樓 |
星邑巧美容材料行 統一編號: 10732686 | 計力甄 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050352118) | 臺南市安平區建平里建平九街79號1樓 |
舜興企業社 統一編號: 10801043 | 吳宗榮 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030655921) | 臺南市安平區建平里建平九街60巷46號1樓 |
西格有限公司 統一編號: 12761644 | 解散 (095年05月26日 經授中字 第0953224269號) | 臺南市安平區怡平里建平十七街一五九號五樓之一 | |
億仁多媒體科技有限公司 統一編號: 12901342 | 解散 (092年01月02日 經授中字 第0923150287號) | 臺南市安平區建平里建平十七街三一號九樓之一 | |
昇值有限公司 統一編號: 12906590 | 張育琦 | 核准設立 | 臺南市安平區建平九街60巷31弄49號1樓 |
丞億國際股份有限公司 統一編號: 13017145 | 解散 (092年10月22日 經授中字 第0923284314號) | 臺南市安平區怡平里建平十七街一五九號六樓之二 | |
昀晶科技有限公司 統一編號: 13059094 | 廢止 (096年12月31日 經授中字 第0963540101號) | 臺南市安平區怡平里建平十七街一五九號九樓之一 | |
財順興建材行 統一編號: 13226261 | 歐秋月 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安平區建平里建平九街90號1樓 |
捷鎧輪胎行 統一編號: 10147708 | 負責人: 黃杏珊 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
冠頡商行 統一編號: 10449865 | 負責人: 林暐勝 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
星邑巧美容材料行 統一編號: 10732686 | 負責人: 計力甄 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050352118) |
舜興企業社 統一編號: 10801043 | 負責人: 吳宗榮 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030655921) |
西格有限公司 統一編號: 12761644 | 狀態: 解散 (095年05月26日 經授中字 第0953224269號) |
億仁多媒體科技有限公司 統一編號: 12901342 | 狀態: 解散 (092年01月02日 經授中字 第0923150287號) |
昇值有限公司 統一編號: 12906590 | 負責人: 張育琦 | 狀態: 核准設立 |
丞億國際股份有限公司 統一編號: 13017145 | 狀態: 解散 (092年10月22日 經授中字 第0923284314號) |
昀晶科技有限公司 統一編號: 13059094 | 狀態: 廢止 (096年12月31日 經授中字 第0963540101號) |
財順興建材行 統一編號: 13226261 | 負責人: 歐秋月 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 臺南市安平區建平里建平九街 地址的商工登記... ]