怡康企業社
怡康企業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 14390697 |
登記地址 | 臺南市北區和順里西門路3段159號8樓之2(僅供辦公室使用) || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 北區 和順里 西門路3段 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 2002-01-03 |
變更日期 | 2002-08-29 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 許世昌 |
公司狀態 | 歇業 - 合夥 |
登記種類 | 商業登記 |
怡康企業社的簡介
怡康企業社位於臺南市北區,營業登記地址:臺南市北區和順里西門路3段159號8樓之2(僅供辦公室使用),怡康企業社的統一編號:14390697,怡康企業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於2002-01-03登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 合夥。
布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 ■ 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 ■ 五金批發業 ■ 日常用品批發業 ■ 模具批發業 ■ 水器材料批發業 ■ 陶瓷玻璃器皿批發業 ■ 寵物食品及其用品批發業 ■ 祭祀用品批發業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
怡康企業社經濟部商業司登記所營事業項目
F106040,水器材料批發業,F113020,電器批發業,F206040,水器材料零售業,F213010,電器零售業,E301010,水處理工程業
同姓名董監事 許世昌 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 許世昌)許世昌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 世昌國際有限公司 | 統一編號: 27386246 |
許世昌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300000 | 所代表法人: | 春鴻工業有限公司 | 統一編號: 04761754 |
許世昌 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 宏林企業股份有限公司 | 統一編號: 15152644 |
許世昌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 森景汽車材料有限公司 | 統一編號: 16829498 |
許世昌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 巨昇工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23033355 |
許世昌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 聖騏食品股份有限公司 | 統一編號: 25013410 |
許世昌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 耘鼎國際股份有限公司 | 統一編號: 25173844 |
許世昌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 智慧星微系統股份有限公司 | 統一編號: 27699015 |
許世昌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 芋勇工程有限公司 | 統一編號: 29129602 |
許世昌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 沐帛餐飲有限公司 | 統一編號: 42873385 |
許世昌職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 世昌國際有限公司 | 統一編號: 27386246 |
許世昌職稱: 董事 | 持有股份數: 9300000 | 所代表法人: | 春鴻工業有限公司 | 統一編號: 04761754 |
許世昌職稱: 董事長 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 宏林企業股份有限公司 | 統一編號: 15152644 |
許世昌職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 森景汽車材料有限公司 | 統一編號: 16829498 |
許世昌職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 巨昇工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23033355 |
許世昌職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 聖騏食品股份有限公司 | 統一編號: 25013410 |
許世昌職稱: 監察人 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 耘鼎國際股份有限公司 | 統一編號: 25173844 |
許世昌職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 智慧星微系統股份有限公司 | 統一編號: 27699015 |
許世昌職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 芋勇工程有限公司 | 統一編號: 29129602 |
許世昌職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 沐帛餐飲有限公司 | 統一編號: 42873385 |
[ 搜尋 許世昌 | 董監事資料集 開放資料... ]
名稱 怡康企業社 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 怡康企業社)怡康企業社附設臺南市私立佑寧居家長照機構 | OID: 2.16.886.119.90028.100707 | 電話: 06-5801023 | 地址: 臺南市下營區開化里中營346、347號 | DN: o=怡康企業社附設臺南市私立佑寧居家長照機構,l=臺南市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
怡康企業社附設臺南市私立佑寧居家長照機構 | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0931929241 | 機構負責人姓名: 莊易軒 | 機構代碼: 1V1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市下營區開化里中營346、347號 @ 長照ABC據點 |
怡康企業社附設臺南市私立佑寧居家長照機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0931929241 | 機構負責人姓名: 莊易軒 | 機構代碼: 1V1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市下營區開化里中營346、347號 @ 長照ABC據點 |
怡康企業社附設臺南市私立佑寧居家長照機構 | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0931929241 | 機構負責人姓名: 莊易軒 | 機構代碼: 1V1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市下營區開化里中營346、347號 @ 長照C據點 |
怡康企業社附設臺南市私立佑寧居家長照機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0931929241 | 機構負責人姓名: 莊易軒 | 機構代碼: 1V1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市下營區開化里中營346、347號 @ 長照C據點 |
怡康企業社附設臺南市私立佑寧居家長照機構 | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0931929241 | 機構負責人姓名: 莊易軒 | 機構代碼: 1V1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市下營區開化里中營346、347號 @ 長照B據點 |
怡康企業社附設臺南市私立佑寧居家長照機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0931929241 | 機構負責人姓名: 莊易軒 | 機構代碼: 1V1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市下營區開化里中營346、347號 @ 長照B據點 |
怡康企業社附設臺南市私立佑寧居家長照機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0931929241 | 機構負責人姓名: 莊易軒 | 機構代碼: 1V1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市下營區開化里中營346、347號 @ 長照ABC據點 |
怡康企業社附設臺南市私立佑寧居家長照機構OID: 2.16.886.119.90028.100707 | 電話: 06-5801023 | 地址: 臺南市下營區開化里中營346、347號 | DN: o=怡康企業社附設臺南市私立佑寧居家長照機構,l=臺南市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
怡康企業社附設臺南市私立佑寧居家長照機構特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0931929241 | 機構負責人姓名: 莊易軒 | 機構代碼: 1V1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市下營區開化里中營346、347號 @ 長照ABC據點 |
怡康企業社附設臺南市私立佑寧居家長照機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0931929241 | 機構負責人姓名: 莊易軒 | 機構代碼: 1V1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市下營區開化里中營346、347號 @ 長照ABC據點 |
怡康企業社附設臺南市私立佑寧居家長照機構特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0931929241 | 機構負責人姓名: 莊易軒 | 機構代碼: 1V1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市下營區開化里中營346、347號 @ 長照C據點 |
怡康企業社附設臺南市私立佑寧居家長照機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0931929241 | 機構負責人姓名: 莊易軒 | 機構代碼: 1V1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市下營區開化里中營346、347號 @ 長照C據點 |
怡康企業社附設臺南市私立佑寧居家長照機構特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0931929241 | 機構負責人姓名: 莊易軒 | 機構代碼: 1V1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市下營區開化里中營346、347號 @ 長照B據點 |
怡康企業社附設臺南市私立佑寧居家長照機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0931929241 | 機構負責人姓名: 莊易軒 | 機構代碼: 1V1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市下營區開化里中營346、347號 @ 長照B據點 |
怡康企業社附設臺南市私立佑寧居家長照機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0931929241 | 機構負責人姓名: 莊易軒 | 機構代碼: 1V1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市下營區開化里中營346、347號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋 怡康企業社 開放資料... ]
姓名 許世昌 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 許世昌)許世昌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 世昌國際有限公司 | 統一編號: 27386246 @ 董監事資料集 |
許世昌 | 公司名稱: 佳輪遊覽交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20140820 @ 遊覽車駕駛資料 |
許世昌 | 公司名稱: 盈勝通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20141019 @ 遊覽車駕駛資料 |
國防部海軍司令部-海軍學術雙月刊 | 資料集識別碼: 136463 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-20 23:47:25 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 國防部海軍司令部 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 第58-4期 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
許世昌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300000 | 所代表法人: | 春鴻工業有限公司 | 統一編號: 04761754 @ 董監事資料集 |
許世昌 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 宏林企業股份有限公司 | 統一編號: 15152644 @ 董監事資料集 |
許世昌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 森景汽車材料有限公司 | 統一編號: 16829498 @ 董監事資料集 |
許世昌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 巨昇工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23033355 @ 董監事資料集 |
許世昌職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 世昌國際有限公司 | 統一編號: 27386246 @ 董監事資料集 |
許世昌公司名稱: 佳輪遊覽交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20140820 @ 遊覽車駕駛資料 |
許世昌公司名稱: 盈勝通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20141019 @ 遊覽車駕駛資料 |
國防部海軍司令部-海軍學術雙月刊資料集識別碼: 136463 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-20 23:47:25 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 國防部海軍司令部 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 第58-4期 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
許世昌職稱: 董事 | 持有股份數: 9300000 | 所代表法人: | 春鴻工業有限公司 | 統一編號: 04761754 @ 董監事資料集 |
許世昌職稱: 董事長 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 宏林企業股份有限公司 | 統一編號: 15152644 @ 董監事資料集 |
許世昌職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 森景汽車材料有限公司 | 統一編號: 16829498 @ 董監事資料集 |
許世昌職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 巨昇工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23033355 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 許世昌 開放資料... ]
怡康企業社的地圖
怡康企業社的地址位於
臺南市北區和順里西門路3段159號8樓之2(僅供辦公室使用)開啟Google地圖視窗怡康企業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
清凉果汁店 統一編號: 15726419 | 李素嬌 | 歇業 - 獨資 | 臺南市北區和順里西門路3段51號1樓 |
隆耀房屋仲介有限公司 統一編號: 16030141 | 解散 (096年04月16日 經授中字 第0963197586號) | 臺南市北區和順里西門路三段一七九號一樓 | |
慶同食品有限公司 統一編號: 16383762 | 解散 (088年07月22日 經88中字 第088651691號) | 臺南市北區和順里西門路三段四五巷三二號 | |
鉅盛企業行 統一編號: 17198147 | 許政信 | 列入廢止 - 獨資 | 臺南市北區和順里西門路3段209號1樓 |
統一徵信社 統一編號: 17201656 | 侯瑞金 | 歇業 - 獨資 | 臺南市北區和順里西門路3段159號8樓之2(僅供辦公室使用) |
弘心名片精品商行 統一編號: 17204485 | 吳榮宏 | 歇業 - 獨資 | 臺南市北區和順里西門路3段159號10樓之4(僅供辦公室使用) |
千寶行 統一編號: 17592014 | 李澤芳 | 歇業 - 獨資 | 臺南市北區和順里西門路3段49號1樓 |
羅德管理顧問社 統一編號: 17966343 | 侯宗奇 | 歇業 - 獨資 | 臺南市北區和順里西門路3段159號12樓之4(僅供辦公室使用) |
師大企業社 統一編號: 17967321 | 許月秀 | 歇業 - 獨資 | 臺南市北區和順里西門路3段49號2樓(僅供辦公室使用) |
金妮企業社 統一編號: 17967820 | 謝羅秋榮 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市北區和順里西門路3段209號1樓(僅供辦公室使用) |
清凉果汁店 統一編號: 15726419 | 負責人: 李素嬌 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
隆耀房屋仲介有限公司 統一編號: 16030141 | 狀態: 解散 (096年04月16日 經授中字 第0963197586號) |
慶同食品有限公司 統一編號: 16383762 | 狀態: 解散 (088年07月22日 經88中字 第088651691號) |
鉅盛企業行 統一編號: 17198147 | 負責人: 許政信 | 狀態: 列入廢止 - 獨資 |
統一徵信社 統一編號: 17201656 | 負責人: 侯瑞金 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
弘心名片精品商行 統一編號: 17204485 | 負責人: 吳榮宏 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
千寶行 統一編號: 17592014 | 負責人: 李澤芳 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
羅德管理顧問社 統一編號: 17966343 | 負責人: 侯宗奇 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
師大企業社 統一編號: 17967321 | 負責人: 許月秀 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
金妮企業社 統一編號: 17967820 | 負責人: 謝羅秋榮 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 臺南市北區和順里西門路 地址的商工登記... ]