建發商行
建發商行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 14208749 |
登記地址 | 臺東縣臺東市新生里仁七街三九八號一樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺東縣 臺東市 新生里 仁七街 |
登記機關 | 臺東縣政府 |
設立日期 | 2004-07-14 |
變更日期 | 2006-08-23 |
資本額總額 | 10,000元 |
負責人或代表人 | 吳玉華 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
建發商行的簡介
建發商行位於臺東縣臺東市,營業登記地址:臺東縣臺東市新生里仁七街三九八號一樓,建發商行的統一編號:14208749,建發商行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:10,000元,成立時間於2004-07-14登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
百貨公司業 ■ 超級市場業 ■ 便利商店業 ■ 商港區船舶船員日用品供應業 ■ 工業專用港或工業專用碼頭船舶船員日用品供應業 ■ 無店面零售業 ■ 其他綜合零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
建發商行經濟部商業司登記所營事業項目
F399010,便利商店業(營業所在地僅限辦公連絡用)
建發商行 - 黃頁資料
(以下顯示 1 筆)
建發商行地址: 嘉義縣水上鄉中庄村中庄70號 | 電話: 05-289-0566 |
同姓名董監事 吳玉華 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳玉華)黃吳玉華 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 345000 | 所代表法人: | 華宏國際股份有限公司 | 統一編號: 80575724 |
吳玉華 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 向鎧實業有限公司 | 統一編號: 16057128 |
吳玉華 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 7800 | 所代表法人: | 萬利得股份有限公司 | 統一編號: 22100926 |
吳玉華 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 760 | 所代表法人: | 鈶健企業股份有限公司 | 統一編號: 22317404 |
吳玉華 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 奇梅企業有限公司 | 統一編號: 22778834 |
吳玉華 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7225 | 所代表法人: | 忠龍實業股份有限公司 | 統一編號: 23112864 |
吳玉華 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 力仕實業股份有限公司 | 統一編號: 23115270 |
黃吳玉華 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 290000 | 所代表法人: | 彰誠發企業股份有限公司 | 統一編號: 23521143 |
黃吳玉華 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 安發貿易股份有限公司 | 統一編號: 24256311 |
吳玉華 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 潔恩施有限公司 | 統一編號: 24494307 |
黃吳玉華職稱: 董事長 | 持有股份數: 345000 | 所代表法人: | 華宏國際股份有限公司 | 統一編號: 80575724 |
吳玉華職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 向鎧實業有限公司 | 統一編號: 16057128 |
吳玉華職稱: 董事 | 持有股份數: 7800 | 所代表法人: | 萬利得股份有限公司 | 統一編號: 22100926 |
吳玉華職稱: 董事長 | 持有股份數: 760 | 所代表法人: | 鈶健企業股份有限公司 | 統一編號: 22317404 |
吳玉華職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 奇梅企業有限公司 | 統一編號: 22778834 |
吳玉華職稱: 董事長 | 持有股份數: 7225 | 所代表法人: | 忠龍實業股份有限公司 | 統一編號: 23112864 |
吳玉華職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 力仕實業股份有限公司 | 統一編號: 23115270 |
黃吳玉華職稱: 董事 | 持有股份數: 290000 | 所代表法人: | 彰誠發企業股份有限公司 | 統一編號: 23521143 |
黃吳玉華職稱: 董事長 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 安發貿易股份有限公司 | 統一編號: 24256311 |
吳玉華職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 潔恩施有限公司 | 統一編號: 24494307 |
[ 搜尋 吳玉華 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 吳玉華 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 3 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 吳玉華)吳玉華 | 公司名稱: 誠華有限公司 | 到職日期: 1080306 | 統一編號: 54980902 |
吳玉華 | 公司名稱: 清華企業管理顧問股份有限公司 | 到職日期: 0830719 | 統一編號: 84923703 |
吳玉華 | 公司名稱: 漢君企業有限公司 | 到職日期: 0790507 | 統一編號: 23744003 |
吳玉華公司名稱: 誠華有限公司 | 到職日期: 1080306 | 統一編號: 54980902 |
吳玉華公司名稱: 清華企業管理顧問股份有限公司 | 到職日期: 0830719 | 統一編號: 84923703 |
吳玉華公司名稱: 漢君企業有限公司 | 到職日期: 0790507 | 統一編號: 23744003 |
[ 搜尋 吳玉華 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
名稱 建發商行 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 建發商行)陳建宏即建發商行 | 處分日期: 20200117 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20200305 | 處分字號: 北市勞動字第10861114791號 | 違反法規內容: 工資未全額給付給勞工 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
陳建宏即建發商行處分日期: 20200117 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20200305 | 處分字號: 北市勞動字第10861114791號 | 違反法規內容: 工資未全額給付給勞工 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
[ 搜尋 建發商行 開放資料... ]
姓名 吳玉華 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳玉華)[藝次元]創作聯展 | (中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[藝次元]創作聯展 | (中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
華南商業銀行北高雄分行 | 電話: 07-3464601- | 總機構代號: 008 | 機構代號: 0087100 | 負責人: 吳玉華 | 地址: 高雄市左營區博愛三路6號 @ 金融機構基本資料查詢 |
中華神霄道玄宗協會 | 團體會址: 高雄市鳳山區南進四街2-1號 | 成立日期: 0990925 | 理事長: 吳玉華 @ 全國性人民團體名冊 |
華宏國際股份有限公司 | 主要產品: 319未分類其他運輸工具及其零件、332醫療器材及用品 | 統一編號: 80575724 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義市東區後湖里忠孝路712號 @ 登記工廠名錄 |
黃吳玉華 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 345000 | 所代表法人: | 華宏國際股份有限公司 | 統一編號: 80575724 @ 董監事資料集 |
吳玉華 | 公司名稱: 誠華有限公司 | 到職日期: 1080306 | 統一編號: 54980902 @ 公司登記經理人資料集 |
吳玉華 | 公司名稱: 清華企業管理顧問股份有限公司 | 到職日期: 0830719 | 統一編號: 84923703 @ 公司登記經理人資料集 |
[藝次元]創作聯展(中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[藝次元]創作聯展(中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
華南商業銀行北高雄分行電話: 07-3464601- | 總機構代號: 008 | 機構代號: 0087100 | 負責人: 吳玉華 | 地址: 高雄市左營區博愛三路6號 @ 金融機構基本資料查詢 |
中華神霄道玄宗協會團體會址: 高雄市鳳山區南進四街2-1號 | 成立日期: 0990925 | 理事長: 吳玉華 @ 全國性人民團體名冊 |
華宏國際股份有限公司主要產品: 319未分類其他運輸工具及其零件、332醫療器材及用品 | 統一編號: 80575724 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義市東區後湖里忠孝路712號 @ 登記工廠名錄 |
黃吳玉華職稱: 董事長 | 持有股份數: 345000 | 所代表法人: | 華宏國際股份有限公司 | 統一編號: 80575724 @ 董監事資料集 |
吳玉華公司名稱: 誠華有限公司 | 到職日期: 1080306 | 統一編號: 54980902 @ 公司登記經理人資料集 |
吳玉華公司名稱: 清華企業管理顧問股份有限公司 | 到職日期: 0830719 | 統一編號: 84923703 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋 吳玉華 開放資料... ]
建發商行的地圖
建發商行的地址位於
臺東縣臺東市新生里仁七街三九八號一樓開啟Google地圖視窗建發商行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
員壹蔬菜商號 統一編號: 12073914 | 莊順壹 | 核准設立 - 獨資 | 臺東縣臺東市新生里仁七街一六二號一樓 |
好運愛心彩券專賣店 統一編號: 12076736 | 戴漢洲 | 歇業 - 獨資 | 臺東縣臺東市新生里仁七街三十一號一樓 |
莊傑攝影工作室 統一編號: 12082245 | 莊傑 | 歇業 - 獨資 | 臺東縣臺東市新生里仁七街四十五號一樓 |
柏誠商行 統一編號: 12084898 | 陳俊欽 | 核准停業 - 獨資 | 臺東縣臺東市新生里仁七街一四二號一樓 |
勝全商行 統一編號: 12085144 | 朱莉莉 | 歇業 - 合夥 | 臺東縣臺東市新生里仁七街一五六號一樓 |
瑞榮鐵材行(稅0881102擅歇) 統一編號: 12092573 | 黃明榮 | 歇業 - 獨資 | 臺東縣臺東市新生里仁八街七十一號一樓 |
順元行 統一編號: 12098128 | 張宗明 | 歇業 - 獨資 | 臺東縣臺東市新生里仁二街一六七號一樓 |
達通通訊行 統一編號: 14195414 | 吳仁誠 | 申覆(辯)期 - 獨資 | 臺東縣臺東市新生里仁七街一0二號一樓 |
宏泰企業社 統一編號: 14196223 | 陽金夫 | 申覆(辯)期 - 獨資 | 臺東縣臺東市新生里仁七街一0二號一樓 |
伊電園網路資訊社 統一編號: 14197742 | 游添閔 | 歇業 - 獨資 | 臺東縣臺東市新生里仁七街九十一號一樓 |
員壹蔬菜商號 統一編號: 12073914 | 負責人: 莊順壹 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
好運愛心彩券專賣店 統一編號: 12076736 | 負責人: 戴漢洲 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
莊傑攝影工作室 統一編號: 12082245 | 負責人: 莊傑 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
柏誠商行 統一編號: 12084898 | 負責人: 陳俊欽 | 狀態: 核准停業 - 獨資 |
勝全商行 統一編號: 12085144 | 負責人: 朱莉莉 | 狀態: 歇業 - 合夥 |
瑞榮鐵材行(稅0881102擅歇) 統一編號: 12092573 | 負責人: 黃明榮 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
順元行 統一編號: 12098128 | 負責人: 張宗明 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
達通通訊行 統一編號: 14195414 | 負責人: 吳仁誠 | 狀態: 申覆(辯)期 - 獨資 |
宏泰企業社 統一編號: 14196223 | 負責人: 陽金夫 | 狀態: 申覆(辯)期 - 獨資 |
伊電園網路資訊社 統一編號: 14197742 | 負責人: 游添閔 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 臺東縣臺東市新生里仁七街 地址的商工登記... ]