力通企業行
力通企業行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 13933899 |
登記地址 | 臺南市東區富強里裕農路446巷70弄39號2樓(僅供辦公室使用) || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 東區 富強里 裕農路 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 2001-11-23 |
變更日期 | 2022-01-11 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 李政勳 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110029006) |
登記種類 | 商業登記 |
力通企業行的簡介
力通企業行位於臺南市東區,營業登記地址:臺南市東區富強里裕農路446巷70弄39號2樓,力通企業行的統一編號:13933899,力通企業行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於2001-11-22登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110029006)。
汽車批發業 ■ 機車批發業 ■ 汽、機車零件配備批發業 ■ 自行車及其零件批發業 ■ 車胎批發業 ■ 船舶及其零件批發業 ■ 航空器及其零件批發業 ■ 軌道車輛及其零件批發業 ■ 其他交通運輸工具及其零件批發業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
力通企業行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
465311,汽車零件、汽車百貨批發,454999,未分類其他食品批發,465315,汽車輪胎批發,951199,其他汽車維修
力通企業行經濟部商業司登記所營事業項目
F114030,汽、機車零件配備批發業,F114050,車胎批發業,F106010,五金批發業,F401010,國際貿易業,F102170,食品什貨批發業,F203010,食品什貨、飲料零售業,JA01010,汽車修理業,JA02990,其他修理業
力通企業行之食品業者登錄資料集
[1] 力通企業行食品業者登錄資料集公司或商業登記名稱 | 力通企業行 |
公司統一編號 | 13933899 |
業者地址 | 台南市東區富強里裕農路446巷70弄39號2樓(僅供辦公室使用) |
食品業者登錄字號 | D-113933899-00000-6 |
登錄項目 | 公司/商業登記 |
公司或商業登記名稱: 力通企業行 |
公司統一編號: 13933899 |
業者地址: 台南市東區富強里裕農路446巷70弄39號2樓(僅供辦公室使用) |
食品業者登錄字號: D-113933899-00000-6 |
登錄項目: 公司/商業登記 |
[ 所有相關搜尋: 力通企業行 | 食品業者登錄資料集 開放資料... ]
力通企業行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 111年01月商業變更登記清單2022-01-11 | 力通企業行 | 李政勳 | 200000 | 獨資 | 1110029006 | 臺南市東區富強里裕農路446巷70弄39號2樓(僅供辦公室使用) |
■ 記錄於 111年01月商業變更登記清單變更日期: 2022-01-11 | 商業名稱: 力通企業行 | 負責人: 李政勳 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1110029006 | 商業所在地: 臺南市東區富強里裕農路446巷70弄39號2樓(僅供辦公室使用) |
同姓名董監事 李政勳 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 李政勳)李政勳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 448000 | 所代表法人: | 月星化工股份有限公司 | 統一編號: 09470805 |
李政勳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 敦謙國際智能科技股份有限公司 | 黎客實業股份有限公司 | 統一編號: 12992217 |
蔡李政勳 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 186000 | 所代表法人: | 華通儀器股份有限公司 | 統一編號: 16690537 |
李政勳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 東甫電業股份有限公司 | 統一編號: 23569552 |
李政勳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 鯤鵬資產管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 27443458 |
李政勳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 144000 | 所代表法人: | 天天天藍生活事業股份有限公司 | 統一編號: 43909973 |
李政勳 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 喜樂居股份有限公司 | 統一編號: 50957458 |
李政勳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 揚陽能源科技股份有限公司 | 統一編號: 53901417 |
李政勳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 敦謙國際智能科技股份有限公司 | 賀喔精緻文旅股份有限公司 | 統一編號: 59275877 |
李政勳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 橙果創新股份有限公司 | 統一編號: 66605965 |
李政勳職稱: 監察人 | 持有股份數: 448000 | 所代表法人: | 月星化工股份有限公司 | 統一編號: 09470805 |
李政勳職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 敦謙國際智能科技股份有限公司 | 黎客實業股份有限公司 | 統一編號: 12992217 |
蔡李政勳職稱: 董事長 | 持有股份數: 186000 | 所代表法人: | 華通儀器股份有限公司 | 統一編號: 16690537 |
李政勳職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 東甫電業股份有限公司 | 統一編號: 23569552 |
李政勳職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 鯤鵬資產管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 27443458 |
李政勳職稱: 董事 | 持有股份數: 144000 | 所代表法人: | 天天天藍生活事業股份有限公司 | 統一編號: 43909973 |
李政勳職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 喜樂居股份有限公司 | 統一編號: 50957458 |
李政勳職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 揚陽能源科技股份有限公司 | 統一編號: 53901417 |
李政勳職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 敦謙國際智能科技股份有限公司 | 賀喔精緻文旅股份有限公司 | 統一編號: 59275877 |
李政勳職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 橙果創新股份有限公司 | 統一編號: 66605965 |
[ 搜尋 李政勳 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 李政勳 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 李政勳)藝術銀行10周年「帶一片風景走」壓軸大展 風格文創小物帶您「藝」起趣旅遊 | (中華民國)李政勳、涂維政、黃舜廷 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝術銀行10周年「帶一片風景走」壓軸大展 風格文創小物帶您「藝」起趣旅遊 | (中華民國)李政勳、涂維政、黃舜廷 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
藝術銀行10周年「帶一片風景走」展覽,風格小物帶您趣旅遊 | | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝術銀行10周年「帶一片風景走」展覽,風格小物帶您趣旅遊 | | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
藝術銀行10周年「帶一片風景走」展覽,風格小物帶您趣旅遊 | | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
獅陶文風(求子登科) | 李明松、謝東哲/老土藝術工作室 | 雲林縣 | 場域: 學校 | 63741雲林縣崙背鄉大同路154號 校門左側草地 @ 文化部公共藝術 |
看手相—手感藝術的當代觀測 | | 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
看手相—手感藝術的當代觀測 | | 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
藝術銀行10周年「帶一片風景走」壓軸大展 風格文創小物帶您「藝」起趣旅遊(中華民國)李政勳、涂維政、黃舜廷 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝術銀行10周年「帶一片風景走」壓軸大展 風格文創小物帶您「藝」起趣旅遊(中華民國)李政勳、涂維政、黃舜廷 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
藝術銀行10周年「帶一片風景走」展覽,風格小物帶您趣旅遊| 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝術銀行10周年「帶一片風景走」展覽,風格小物帶您趣旅遊| 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
藝術銀行10周年「帶一片風景走」展覽,風格小物帶您趣旅遊| 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
獅陶文風(求子登科)李明松、謝東哲/老土藝術工作室 | 雲林縣 | 場域: 學校 | 63741雲林縣崙背鄉大同路154號 校門左側草地 @ 文化部公共藝術 |
看手相—手感藝術的當代觀測| 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
看手相—手感藝術的當代觀測| 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
[ 搜尋 李政勳 開放資料... ]
力通企業行的地圖
力通企業行的地址位於
臺南市東區富強里裕農路446巷70弄39號2樓開啟Google地圖視窗力通企業行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
茂呈有限公司 統一編號: 54083153 | 黃昱文 | 核准設立 | 臺南市東區裕農路446巷32弄11號1樓 |
傑妮有限公司 統一編號: 54086166 | 陳玉屏 | 核准設立 | 臺南市東區東聖里裕農路520號3樓 |
芳川國際茶業有限公司 統一編號: 54566572 | 蔡政霖 | 解散 (核准解散日期: 2015-07-13) | 臺南市東區富強里裕農路288巷17號5樓 |
海格力斯國際有限公司 統一編號: 54567312 | 黃惠琦 | 核准設立 | 臺南市東區裕農路350巷12號1樓 |
鑫鴻實業社 統一編號: 56906288 | 葉耀宗 | 歇業 - 合夥 | 臺南市東區富強里裕農路288巷96弄78號1樓 |
香冠茶葉商行 統一編號: 56906631 | 蘇明進 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 臺南市東區富強里裕農路448㑀3號1樓 |
顯茂馬達行 統一編號: 56906941 | 洪顯茂 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 臺南市東區富強里裕農路466巷52弄56號1樓 |
宏仁建材行 統一編號: 56908259 | 李文賢 | 歇業 - 獨資 | 臺南市東區富強里裕農路448之7號1樓 |
慶樺青草行 統一編號: 56909546 | 林冠榮 | 歇業 - 獨資 | 臺南市東區富強里裕農路288巷124弄2號1樓 |
壹山五金行 統一編號: 56923630 | 李參寶 | 歇業 - 獨資 | 臺南市東區富強里裕農路446巷26號1樓 |
茂呈有限公司 統一編號: 54083153 | 負責人: 黃昱文 | 狀態: 核准設立 |
傑妮有限公司 統一編號: 54086166 | 負責人: 陳玉屏 | 狀態: 核准設立 |
芳川國際茶業有限公司 統一編號: 54566572 | 負責人: 蔡政霖 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2015-07-13) |
海格力斯國際有限公司 統一編號: 54567312 | 負責人: 黃惠琦 | 狀態: 核准設立 |
鑫鴻實業社 統一編號: 56906288 | 負責人: 葉耀宗 | 狀態: 歇業 - 合夥 |
香冠茶葉商行 統一編號: 56906631 | 負責人: 蘇明進 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
顯茂馬達行 統一編號: 56906941 | 負責人: 洪顯茂 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
宏仁建材行 統一編號: 56908259 | 負責人: 李文賢 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
慶樺青草行 統一編號: 56909546 | 負責人: 林冠榮 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
壹山五金行 統一編號: 56923630 | 負責人: 李參寶 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 臺南市東區富強里裕農路 地址的商工登記... ]