長輝廣告社
長輝廣告社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 13774371 |
登記地址 | 桃園縣八德市大仁里仁和街243巷2弄3號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 桃園縣 八德市 大仁里 仁和街 |
登記機關 | 桃園縣政府 |
設立日期 | 2001-11-09 |
變更日期 | 2003-06-02 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 陳秀英 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
長輝廣告社的簡介
長輝廣告社位於桃園縣八德市,營業登記地址:桃園縣八德市大仁里仁和街243巷2弄3號1樓,長輝廣告社的統一編號:13774371,長輝廣告社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於2001-11-09登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
一般廣告服務業 ■ 廣告傳單分送業 ■ 產品設計業 ■ 服飾設計業 ■ 景觀、室內設計業 ■ 花藝設計業 ■ 其他設計業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
長輝廣告社經濟部商業司登記所營事業項目
I401010,一般廣告服務業
同姓名董監事 陳秀英 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 陳秀英)陳秀英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 小英有限公司 | 統一編號: 24931742 |
陳秀英 | 職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商利盛有限公司 | 統一編號: 27237014 |
陳秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新英科技股份有限公司 | 統一編號: 66276648 |
陳秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 英創投資股份有限公司 | 統一編號: 68015901 |
陳秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 為國實業股份有限公司 | 統一編號: 01514647 |
陳秀英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 千盟實業有限公司 | 統一編號: 03012471 |
羅陳秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 六漢企業股份有限公司 | 統一編號: 04237560 |
陳秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 聖文書局股份有限公司 | 統一編號: 09413278 |
陳秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 加富實業股份有限公司 | 統一編號: 11176172 |
陳秀英 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 盛淵有限公司 | 統一編號: 12134784 |
陳秀英職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 小英有限公司 | 統一編號: 24931742 |
陳秀英職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商利盛有限公司 | 統一編號: 27237014 |
陳秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新英科技股份有限公司 | 統一編號: 66276648 |
陳秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 英創投資股份有限公司 | 統一編號: 68015901 |
陳秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 為國實業股份有限公司 | 統一編號: 01514647 |
陳秀英職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 千盟實業有限公司 | 統一編號: 03012471 |
羅陳秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 六漢企業股份有限公司 | 統一編號: 04237560 |
陳秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 聖文書局股份有限公司 | 統一編號: 09413278 |
陳秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 加富實業股份有限公司 | 統一編號: 11176172 |
陳秀英職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 盛淵有限公司 | 統一編號: 12134784 |
[ 搜尋 陳秀英 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 陳秀英 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 5 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 陳秀英)陳秀英 | 公司名稱: 涪源企業股份有限公司 | 到職日期: 1030812 | 統一編號: 22598447 |
黃陳秀英 | 公司名稱: 文己國際企業有限公司 | 到職日期: 0871027 | 統一編號: 22616682 |
陳秀英 | 公司名稱: 向陽視聽工程股份有限公司 | 到職日期: 0820820 | 統一編號: 23819995 |
陳秀英 | 公司名稱: 旅和旅行社股份有限公司 | 到職日期: 1130305 | 統一編號: 53552852 |
陳秀英 | 公司名稱: 鎰帆企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 85836918 |
陳秀英公司名稱: 涪源企業股份有限公司 | 到職日期: 1030812 | 統一編號: 22598447 |
黃陳秀英公司名稱: 文己國際企業有限公司 | 到職日期: 0871027 | 統一編號: 22616682 |
陳秀英公司名稱: 向陽視聽工程股份有限公司 | 到職日期: 0820820 | 統一編號: 23819995 |
陳秀英公司名稱: 旅和旅行社股份有限公司 | 到職日期: 1130305 | 統一編號: 53552852 |
陳秀英公司名稱: 鎰帆企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 85836918 |
[ 搜尋 陳秀英 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 陳秀英 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 陳秀英)大甲長青學苑-西畫展 | (中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
大甲長青學苑-西畫展 | (中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
鋒域數位科技有限公司 | 公司統編: 24412495 | 花蓮縣壽豐鄉志學村中正路107號一樓 | 設立核准日期: 20090526 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
佳典工程有限公司 | 公司統編: 24361290 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東海五街41-2號1樓 | 設立核准日期: 20090227 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
陳秀英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 小英有限公司 | 統一編號: 24931742 @ 董監事資料集 |
陳秀英 | 職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商利盛有限公司 | 統一編號: 27237014 @ 董監事資料集 |
陳秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新英科技股份有限公司 | 統一編號: 66276648 @ 董監事資料集 |
陳秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 英創投資股份有限公司 | 統一編號: 68015901 @ 董監事資料集 |
大甲長青學苑-西畫展(中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
大甲長青學苑-西畫展(中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
鋒域數位科技有限公司公司統編: 24412495 | 花蓮縣壽豐鄉志學村中正路107號一樓 | 設立核准日期: 20090526 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
佳典工程有限公司公司統編: 24361290 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東海五街41-2號1樓 | 設立核准日期: 20090227 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
陳秀英職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 小英有限公司 | 統一編號: 24931742 @ 董監事資料集 |
陳秀英職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商利盛有限公司 | 統一編號: 27237014 @ 董監事資料集 |
陳秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新英科技股份有限公司 | 統一編號: 66276648 @ 董監事資料集 |
陳秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 英創投資股份有限公司 | 統一編號: 68015901 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 陳秀英 開放資料... ]
長輝廣告社的地圖
長輝廣告社的地址位於
桃園縣八德市大仁里仁和街243巷2弄3號1樓開啟Google地圖視窗長輝廣告社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
久生堂實業社 統一編號: 10604633 | 蔡德勝 | 歇業 - 獨資 | 桃園縣八德市大仁里仁和街248巷2號1樓 |
廣宏青果行 統一編號: 13558562 | 邱冠龍 | 核准設立 - 獨資 | 桃園縣八德市大仁里和平路頂僑巷7號1樓 |
長輝廣告社 統一編號: 13774371 | 陳秀英 | 歇業 - 獨資 | 桃園縣八德市大仁里仁和街243巷2弄3號1樓 |
賢惠商行 統一編號: 14668399 | 陳淑怡 | 歇業 - 獨資 | 桃園縣八德市大仁里仁和街211巷7弄2號1樓 |
銓鈺廣告企業社 統一編號: 14955456 | 呂鈺勝 | 歇業 - 獨資 | 桃園縣八德市大仁里仁和街243巷2弄5號1樓 |
利大企業社 統一編號: 17476084 | 吳廣達 | 撤銷 - 獨資 | 桃園縣八德市大仁里仁和街243巷7弄7號1樓 |
智翔企業社 統一編號: 17684652 | 郭勇 | 核准設立 - 獨資 | 桃園縣八德市大仁里仁和街41巷39弄1號1樓 |
何莊工程行 統一編號: 17891126 | 莊仲文 | 歇業 - 獨資 | 桃園縣八德市大仁里仁和街248巷42弄7衖1號1樓 |
展興企業社 統一編號: 19696107 | 林薇瑜 | 歇業 - 獨資 | 桃園縣八德市大仁里仁和街211巷7弄13號1樓 |
奕明洗衣店 統一編號: 19969578 | 李金皇 | 歇業 - 獨資 | 桃園縣八德市大仁里仁和街248巷42弄8衖5號1樓 |
久生堂實業社 統一編號: 10604633 | 負責人: 蔡德勝 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
廣宏青果行 統一編號: 13558562 | 負責人: 邱冠龍 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
長輝廣告社 統一編號: 13774371 | 負責人: 陳秀英 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
賢惠商行 統一編號: 14668399 | 負責人: 陳淑怡 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
銓鈺廣告企業社 統一編號: 14955456 | 負責人: 呂鈺勝 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
利大企業社 統一編號: 17476084 | 負責人: 吳廣達 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
智翔企業社 統一編號: 17684652 | 負責人: 郭勇 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
何莊工程行 統一編號: 17891126 | 負責人: 莊仲文 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
展興企業社 統一編號: 19696107 | 負責人: 林薇瑜 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
奕明洗衣店 統一編號: 19969578 | 負責人: 李金皇 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 桃園縣八德市大仁里仁和街 地址的商工登記... ]