瑋豐商行
瑋豐商行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 13446413 |
登記地址 | 臺北市萬華區桂林路27號7樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 萬華區 桂林路 |
登記機關 | 臺北市商業處 |
設立日期 | 2001-03-23 |
變更日期 | 2002-05-08 |
資本額總額 | 50,000元 |
負責人或代表人 | 吳振瑋 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
瑋豐商行的簡介
瑋豐商行位於臺北市萬華區,營業登記地址:臺北市萬華區桂林路27號7樓,瑋豐商行的統一編號:13446413,瑋豐商行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:50,000元,成立時間於2001-03-23登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中正區 ■ 大同區 ■ 中山區 ■ 松山區 ■ 大安區 ■ 萬華區 ■ 信義區 ■ 士林區 ■ 北投區 ■ 內湖區 ■ 南港區 ■ 文山區
瑋豐商行經濟部商業司登記所營事業項目
︹現場限作辦公室使用,不得專為貯藏、展示或作為製造、加工、批發、零售場所使用,且現場不得貯存機具︺。01F201010農產品零售業
同姓名董監事 吳振瑋 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 7 筆) (或要: 董監事資料集 吳振瑋)吳振瑋 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 振德會場佈置有限公司 | 統一編號: 42953871 |
吳振瑋 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1186181 | 所代表法人: | 嘉成營造工程股份有限公司 | 統一編號: 04662500 |
吳振瑋 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 安偉工程顧問有限公司 | 統一編號: 64999866 |
吳振瑋 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 720 | 所代表法人: | 開隆印刷股份有限公司 | 統一編號: 69795784 |
吳振瑋 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 八貫有限公司 | 統一編號: 83534608 |
吳振瑋 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 宇鴻文創股份有限公司 | 統一編號: 90503138 |
吳振瑋 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 八寶船有限公司 | 統一編號: 93608558 |
吳振瑋職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 振德會場佈置有限公司 | 統一編號: 42953871 |
吳振瑋職稱: 董事 | 持有股份數: 1186181 | 所代表法人: | 嘉成營造工程股份有限公司 | 統一編號: 04662500 |
吳振瑋職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 安偉工程顧問有限公司 | 統一編號: 64999866 |
吳振瑋職稱: 董事 | 持有股份數: 720 | 所代表法人: | 開隆印刷股份有限公司 | 統一編號: 69795784 |
吳振瑋職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 八貫有限公司 | 統一編號: 83534608 |
吳振瑋職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 宇鴻文創股份有限公司 | 統一編號: 90503138 |
吳振瑋職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 八寶船有限公司 | 統一編號: 93608558 |
[ 搜尋 吳振瑋 | 董監事資料集 開放資料... ]
地址 臺北市萬華區桂林路27號7樓 - 政府開放資料
(以下顯示 5 筆) (或要: 所有 臺北市萬華區桂林路27號7樓)財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會台北靈糧堂 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 23623022#8713 | 機構負責人姓名: 曾國生 | 機構代碼: BD0100053 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市萬華區桂林路27號1樓及桂林路31號1樓 @ 長照ABC據點 |
財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會台北靈糧堂 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 23623022#8713 | 機構負責人姓名: 曾國生 | 機構代碼: BD0100053 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市萬華區桂林路27號1樓及桂林路31號1樓 @ 長照C據點 |
財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會台北靈糧堂 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 23623022#8713 | 機構負責人姓名: 曾國生 | 機構代碼: BD0100053 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市萬華區桂林路27號1樓及桂林路31號1樓 @ 長照B據點 |
金都美術廣告有限公司 | 統一編號: 15211019 | 電話號碼: 02-23810264 | 臺北市萬華區桂林路27號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
今泰通信科技有限公司 | 電話: | 等級: 乙 | 證照號碼: N098000115 | 到期日期: 1030616 | 取消日期: 0 | 統一編號: 22199700 | 地址: 桂林路27號6樓 @ 電信工程業業者名單 |
財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會台北靈糧堂特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 23623022#8713 | 機構負責人姓名: 曾國生 | 機構代碼: BD0100053 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市萬華區桂林路27號1樓及桂林路31號1樓 @ 長照ABC據點 |
財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會台北靈糧堂特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 23623022#8713 | 機構負責人姓名: 曾國生 | 機構代碼: BD0100053 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市萬華區桂林路27號1樓及桂林路31號1樓 @ 長照C據點 |
財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會台北靈糧堂特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 23623022#8713 | 機構負責人姓名: 曾國生 | 機構代碼: BD0100053 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市萬華區桂林路27號1樓及桂林路31號1樓 @ 長照B據點 |
金都美術廣告有限公司統一編號: 15211019 | 電話號碼: 02-23810264 | 臺北市萬華區桂林路27號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
今泰通信科技有限公司電話: | 等級: 乙 | 證照號碼: N098000115 | 到期日期: 1030616 | 取消日期: 0 | 統一編號: 22199700 | 地址: 桂林路27號6樓 @ 電信工程業業者名單 |
[ 搜尋 臺北市萬華區桂林路27號7樓 開放資料... ]
姓名 吳振瑋 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳振瑋)吳振瑋 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 振德會場佈置有限公司 | 統一編號: 42953871 @ 董監事資料集 |
吳振瑋 | 公司名稱: 龍貓通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/6 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20100928 @ 遊覽車駕駛資料 |
台灣文創多元發展協會 | 團體會址: 高雄市苓雅區中正一路320號10樓之3 | 成立日期: 1040111 | 理事長: 吳振瑋 @ 全國性人民團體名冊 |
吳振瑋 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1186181 | 所代表法人: | 嘉成營造工程股份有限公司 | 統一編號: 04662500 @ 董監事資料集 |
吳振瑋 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 安偉工程顧問有限公司 | 統一編號: 64999866 @ 董監事資料集 |
吳振瑋 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 720 | 所代表法人: | 開隆印刷股份有限公司 | 統一編號: 69795784 @ 董監事資料集 |
吳振瑋 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 八貫有限公司 | 統一編號: 83534608 @ 董監事資料集 |
吳振瑋 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 宇鴻文創股份有限公司 | 統一編號: 90503138 @ 董監事資料集 |
吳振瑋職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 振德會場佈置有限公司 | 統一編號: 42953871 @ 董監事資料集 |
吳振瑋公司名稱: 龍貓通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/6 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20100928 @ 遊覽車駕駛資料 |
台灣文創多元發展協會團體會址: 高雄市苓雅區中正一路320號10樓之3 | 成立日期: 1040111 | 理事長: 吳振瑋 @ 全國性人民團體名冊 |
吳振瑋職稱: 董事 | 持有股份數: 1186181 | 所代表法人: | 嘉成營造工程股份有限公司 | 統一編號: 04662500 @ 董監事資料集 |
吳振瑋職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 安偉工程顧問有限公司 | 統一編號: 64999866 @ 董監事資料集 |
吳振瑋職稱: 董事 | 持有股份數: 720 | 所代表法人: | 開隆印刷股份有限公司 | 統一編號: 69795784 @ 董監事資料集 |
吳振瑋職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 八貫有限公司 | 統一編號: 83534608 @ 董監事資料集 |
吳振瑋職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 宇鴻文創股份有限公司 | 統一編號: 90503138 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 吳振瑋 開放資料... ]
瑋豐商行的地圖
瑋豐商行的地址位於
臺北市萬華區桂林路27號7樓開啟Google地圖視窗瑋豐商行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
石文達自營計程車行 統一編號: 15993175 | 石文達 | 核准設立 - 獨資 | 臺北市萬華區桂林路244巷76號1樓 |
興和禮品行 統一編號: 15995130 | 黃和 | 歇業 - 獨資 | 臺北市萬華區桂林路242巷107弄20號1樓 |
台鋒不銹鋼工藝社 統一編號: 15995552 | 戴煙地 | 歇業 - 獨資 | 臺北市萬華區桂林路36號1樓 |
蜜雪兒女子美容院 統一編號: 15996124 | 蔡永芳 | 歇業 - 獨資 | 臺北市萬華區桂林路146號2樓 |
洪三正自營計程車 統一編號: 15996291 | 洪三正 | 撤銷 - 獨資 | 臺北市萬華區桂林路244巷58號 |
展新文具行 統一編號: 15997783 | 吳傳洪 | 歇業 - 獨資 | 臺北市萬華區桂林路174號1樓 |
仁貴電器行 統一編號: 15997952 | 林永明 | 撤銷 - 獨資 | 臺北市萬華區桂林路65巷14號 |
青男印刷品行 統一編號: 15998018 | 邱雲青 | 歇業 - 獨資 | 臺北市萬華區桂林路242巷117號1樓 |
甘珍茶莊 統一編號: 15998690 | 黃衍儀 | 歇業 - 獨資 | 臺北市萬華區桂林路242巷2之5號1樓 |
欣象影視社 統一編號: 15999017 | 高永富 | 歇業 - 獨資 | 臺北市萬華區桂林路242巷6弄2號 |
石文達自營計程車行 統一編號: 15993175 | 負責人: 石文達 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
興和禮品行 統一編號: 15995130 | 負責人: 黃和 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
台鋒不銹鋼工藝社 統一編號: 15995552 | 負責人: 戴煙地 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
蜜雪兒女子美容院 統一編號: 15996124 | 負責人: 蔡永芳 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
洪三正自營計程車 統一編號: 15996291 | 負責人: 洪三正 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
展新文具行 統一編號: 15997783 | 負責人: 吳傳洪 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
仁貴電器行 統一編號: 15997952 | 負責人: 林永明 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
青男印刷品行 統一編號: 15998018 | 負責人: 邱雲青 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
甘珍茶莊 統一編號: 15998690 | 負責人: 黃衍儀 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
欣象影視社 統一編號: 15999017 | 負責人: 高永富 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 臺北市萬華區桂林路 地址的商工登記... ]