金豐行實業社
金豐行實業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 13352689 |
登記地址 | 苗栗縣卓蘭鎮中街里1鄰中正路54號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 苗栗縣 卓蘭鎮 中街里 中正路 |
登記機關 | 苗栗縣政府 |
設立日期 | 2001-07-19 |
變更日期 | 2023-02-24 |
資本額總額 | 1,000,000元 |
負責人或代表人 | 詹玉琴 |
公司狀態 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1121000600) |
登記種類 | 商業登記 |
金豐行實業社的簡介
金豐行實業社位於苗栗縣卓蘭鎮,營業登記地址:苗栗縣卓蘭鎮中街里1鄰中正路54號1樓,金豐行實業社的統一編號:13352689,金豐行實業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:1,000,000元,成立時間於2001-07-19登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 合夥 (核准文號: 1121000600)。
汽車零售業 ■ 機車零售業 ■ 汽、機車零件配備零售業 ■ 自行車及其零件零售業 ■ 車胎零售業 ■ 船舶及其零件零售業 ■ 航空器及其零件零售業 ■ 軌道車輛及其零件零售業 ■ 其他交通運輸工具及其零件零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
金豐行實業社財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
465315,汽車輪胎批發,484315,汽車輪胎零售
金豐行實業社經濟部商業司登記所營事業項目
F214050,車胎零售業,F114050,車胎批發業
金豐行實業社的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 109年07月商業變更登記清單2020-07-08 | 金豐行實業社 | 詹玉琴 | 1000000 | 合夥 | 1091002783 | 苗栗縣卓蘭鎮新榮里10鄰中正路42-2號1樓 |
■ 記錄於 112年02月商業變更登記清單2023-02-24 | 金豐行實業社 | 詹玉琴 | 1000000 | 合夥 | 1121000600 | 苗栗縣卓蘭鎮中街里1鄰中正路54號1樓 |
■ 記錄於 109年07月商業變更登記清單變更日期: 2020-07-08 | 商業名稱: 金豐行實業社 | 負責人: 詹玉琴 | 資本額: 1000000 | 組織型態: 合夥 | 核准文號: 1091002783 | 商業所在地: 苗栗縣卓蘭鎮新榮里10鄰中正路42-2號1樓 |
■ 記錄於 112年02月商業變更登記清單變更日期: 2023-02-24 | 商業名稱: 金豐行實業社 | 負責人: 詹玉琴 | 資本額: 1000000 | 組織型態: 合夥 | 核准文號: 1121000600 | 商業所在地: 苗栗縣卓蘭鎮中街里1鄰中正路54號1樓 |
同姓名董監事 詹玉琴 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 4 筆) (或要: 董監事資料集 詹玉琴)辜詹玉琴 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 672 | 所代表法人: | 中祥股份有限公司 | 統一編號: 22811643 |
詹玉琴 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 昆祐國際有限公司 | 統一編號: 53224649 |
辜詹玉琴 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1417 | 所代表法人: | 中工股份有限公司 | 統一編號: 55727104 |
辜詹玉琴 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 燕貿有限公司 | 統一編號: |
辜詹玉琴職稱: 監察人 | 持有股份數: 672 | 所代表法人: | 中祥股份有限公司 | 統一編號: 22811643 |
詹玉琴職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 昆祐國際有限公司 | 統一編號: 53224649 |
辜詹玉琴職稱: 監察人 | 持有股份數: 1417 | 所代表法人: | 中工股份有限公司 | 統一編號: 55727104 |
辜詹玉琴職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 燕貿有限公司 | 統一編號: |
[ 搜尋 詹玉琴 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 詹玉琴 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 詹玉琴)曾詹玉琴酒莊 | 統一編號: 80942236 | 聯絡電話: 07-6801883 | 高雄市茂林區 | 設立日期: 2003/5/13 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
新竹縣關西鎮仁安社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/09/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921865513 | 機構負責人姓名: 詹玉琴 | 機構代碼: BF0600045 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣關西鎮正義路132之1號 @ 長照ABC據點 |
新竹縣關西鎮仁安社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/09/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921865513 | 機構負責人姓名: 詹玉琴 | 機構代碼: BF0600045 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣關西鎮正義路132之1號 @ 長照C據點 |
新竹縣關西鎮仁安社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/09/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921865513 | 機構負責人姓名: 詹玉琴 | 機構代碼: BF0600045 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣關西鎮正義路132之1號 @ 長照B據點 |
新竹縣關西鎮仁安社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20180901 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0921865513 | 機構負責人姓名: 詹玉琴 | 機構代碼: BF0600045 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣關西鎮仁安里7鄰3號 @ 長照ABC據點 |
新竹縣關西鎮仁安社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20180901 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 0921865513 | 機構負責人姓名: 詹玉琴 | 機構代碼: BF0600045 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣關西鎮仁安里7鄰3號 @ 長照ABC據點 |
辜詹玉琴 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 672 | 所代表法人: | 中祥股份有限公司 | 統一編號: 22811643 @ 董監事資料集 |
詹玉琴 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 昆祐國際有限公司 | 統一編號: 53224649 @ 董監事資料集 |
曾詹玉琴酒莊統一編號: 80942236 | 聯絡電話: 07-6801883 | 高雄市茂林區 | 設立日期: 2003/5/13 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
新竹縣關西鎮仁安社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/09/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921865513 | 機構負責人姓名: 詹玉琴 | 機構代碼: BF0600045 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣關西鎮正義路132之1號 @ 長照ABC據點 |
新竹縣關西鎮仁安社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/09/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921865513 | 機構負責人姓名: 詹玉琴 | 機構代碼: BF0600045 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣關西鎮正義路132之1號 @ 長照C據點 |
新竹縣關西鎮仁安社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/09/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921865513 | 機構負責人姓名: 詹玉琴 | 機構代碼: BF0600045 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣關西鎮正義路132之1號 @ 長照B據點 |
新竹縣關西鎮仁安社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20180901 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0921865513 | 機構負責人姓名: 詹玉琴 | 機構代碼: BF0600045 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣關西鎮仁安里7鄰3號 @ 長照ABC據點 |
新竹縣關西鎮仁安社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20180901 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 0921865513 | 機構負責人姓名: 詹玉琴 | 機構代碼: BF0600045 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣關西鎮仁安里7鄰3號 @ 長照ABC據點 |
辜詹玉琴職稱: 監察人 | 持有股份數: 672 | 所代表法人: | 中祥股份有限公司 | 統一編號: 22811643 @ 董監事資料集 |
詹玉琴職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 昆祐國際有限公司 | 統一編號: 53224649 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 詹玉琴 開放資料... ]
金豐行實業社的地圖
金豐行實業社的地址位於
苗栗縣卓蘭鎮中街里1鄰中正路54號1樓開啟Google地圖視窗金豐行實業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
良美豆花 統一編號: 39891901 | 苗栗縣卓蘭鎮中街里中正路89號前 | ||
億萬富翁投注站 統一編號: 45290406 | 李祐隆 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1061000653) | 苗栗縣卓蘭鎮中街里中正路74號1樓 |
文定快炒店 統一編號: 45337583 | 林文定 | 核准設立 - 獨資 | 苗栗縣卓蘭鎮中街里中正路141號 |
鼎鈞茶舖 統一編號: 47439690 | 沈孟儒 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1051002324) | 苗栗縣卓蘭鎮中街里中正路85號 |
旭立眼鏡行 統一編號: 49112241 | 詹群治 | 歇業 - 獨資 | 苗栗縣卓蘭鎮中街里1鄰中正路54號 |
昌明商店 統一編號: 49140302 | 苗栗縣卓蘭鎮中街里2鄰中正路64號 | ||
苗栗縣卓蘭鎮農會 統一編號: 49182409 | 苗栗縣卓蘭鎮中街里8鄰中正路145號 | ||
美光商店 統一編號: 49184722 | 徐慶樺 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1091003095) | 苗栗縣卓蘭鎮中街里二鄰中正路七四號 |
美蘭皮鞋店 統一編號: 49231801 | 陳與濱 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031001592) | 苗栗縣卓蘭鎮中街里二鄰中正路七六號 |
堃都車行 統一編號: 49270108 | 陳俊達 | 核准設立 - 獨資 | 苗栗縣卓蘭鎮中街里1鄰中正路71―1號 |
良美豆花 統一編號: 39891901 |
億萬富翁投注站 統一編號: 45290406 | 負責人: 李祐隆 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1061000653) |
文定快炒店 統一編號: 45337583 | 負責人: 林文定 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
鼎鈞茶舖 統一編號: 47439690 | 負責人: 沈孟儒 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1051002324) |
旭立眼鏡行 統一編號: 49112241 | 負責人: 詹群治 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
昌明商店 統一編號: 49140302 |
苗栗縣卓蘭鎮農會 統一編號: 49182409 |
美光商店 統一編號: 49184722 | 負責人: 徐慶樺 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1091003095) |
美蘭皮鞋店 統一編號: 49231801 | 負責人: 陳與濱 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031001592) |
堃都車行 統一編號: 49270108 | 負責人: 陳俊達 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 苗栗縣卓蘭鎮中街里中正路 地址的商工登記... ]