瑞龍博物館企業社
瑞龍博物館企業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 10525075 |
登記地址 | 新竹縣芎林鄉文林村文山路42巷21弄1號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新竹縣 芎林鄉 文林村 文山路 |
登記機關 | 新竹縣政府 |
設立日期 | 2008-12-04 |
變更日期 | 2011-01-24 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 萬峰 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
瑞龍博物館企業社的簡介
瑞龍博物館企業社位於新竹縣芎林鄉,營業登記地址:新竹縣芎林鄉文林村文山路42巷21弄1號1樓,瑞龍博物館企業社的統一編號:10525075,瑞龍博物館企業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於2008-12-04登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
首飾及貴金屬零售業 ■ 礦石零售業 ■ 照相器材零售業 ■ 消防安全設備零售業 ■ 資訊軟體零售業 ■ 電子材料零售業 ■ 耐火材料零售業 ■ 食品添加物零售業 ■ 成人用品零售業 ■ 其他零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
瑞龍博物館企業社經濟部商業司登記所營事業項目
F299990,其他零售業(生物標本,貝殼工藝品),F209060,文教、樂器、育樂用品零售業
同姓名董監事 萬峰 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 萬峰)林青蓉 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 萬峰投資股份有限公司 | 萬峰實業股份有限公司 | 統一編號: 90656669 |
王琳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 萬峰投資股份有限公司 | 萬峰實業股份有限公司 | 統一編號: 90656669 |
黃萬全 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 萬峰皮業股份有限公司 | 統一編號: 84820880 |
陳建富 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 萬峰電力工程有限公司 | 統一編號: 12506834 |
林重盛 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬峰營造有限公司 | 統一編號: 12743338 |
林旺成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 萬峰消防有限公司 | 統一編號: 12906613 |
林詩詮 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 萬峰環保科技股份有限公司 | 統一編號: 13086466 |
李世峯 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 253360 | 所代表法人: | 萬峰工業股份有限公司 | 統一編號: 16218807 |
賴益盛 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 萬峰通運有限公司 | 統一編號: 16758867 |
劉敏芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1260 | 所代表法人: | 萬峰電子股份有限公司 | 統一編號: 22949318 |
林青蓉職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 萬峰投資股份有限公司 | 萬峰實業股份有限公司 | 統一編號: 90656669 |
王琳職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 萬峰投資股份有限公司 | 萬峰實業股份有限公司 | 統一編號: 90656669 |
黃萬全職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 萬峰皮業股份有限公司 | 統一編號: 84820880 |
陳建富職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 萬峰電力工程有限公司 | 統一編號: 12506834 |
林重盛職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬峰營造有限公司 | 統一編號: 12743338 |
林旺成職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 萬峰消防有限公司 | 統一編號: 12906613 |
林詩詮職稱: 監察人 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 萬峰環保科技股份有限公司 | 統一編號: 13086466 |
李世峯職稱: 監察人 | 持有股份數: 253360 | 所代表法人: | 萬峰工業股份有限公司 | 統一編號: 16218807 |
賴益盛職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 萬峰通運有限公司 | 統一編號: 16758867 |
劉敏芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 1260 | 所代表法人: | 萬峰電子股份有限公司 | 統一編號: 22949318 |
[ 搜尋 萬峰 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 萬峰 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 萬峰)仁愛鄉 | 鄉鎮市區代碼: 13 | 南投縣 | 地政事務所名稱: 埔里地政事務所 | 地政事務所代碼: MC @ 土地段名代碼(API) |
萬峰通運有限公司 | 違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 萬峰通運有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 嘉義縣 | 裁處時間: 2024-09-12 | 違反時間: 2024-08-20 @ 列管事業污染源裁處資料 |
林青蓉 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 萬峰投資股份有限公司 | 萬峰實業股份有限公司 | 統一編號: 90656669 @ 董監事資料集 |
王琳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 萬峰投資股份有限公司 | 萬峰實業股份有限公司 | 統一編號: 90656669 @ 董監事資料集 |
單 57號以上 | 投遞郵局: 霧峰郵局 | 臺中市 | 霧峰區 | 萬峰里 | 大坑巷 | 其他: @ 不按址投遞區域 |
雙 26號以上 | 投遞郵局: 霧峰郵局 | 臺中市 | 霧峰區 | 萬峰里 | 大坑巷 | 其他: @ 不按址投遞區域 |
單45之8號以上 | 投遞郵局: 霧峰郵局 | 臺中市 | 霧峰區 | 萬峰里 | 象鼻路 | 其他: @ 不按址投遞區域 |
雙48號以上 | 投遞郵局: 霧峰郵局 | 臺中市 | 霧峰區 | 萬峰里 | 象鼻路 | 其他: @ 不按址投遞區域 |
仁愛鄉鄉鎮市區代碼: 13 | 南投縣 | 地政事務所名稱: 埔里地政事務所 | 地政事務所代碼: MC @ 土地段名代碼(API) |
萬峰通運有限公司違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 萬峰通運有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 嘉義縣 | 裁處時間: 2024-09-12 | 違反時間: 2024-08-20 @ 列管事業污染源裁處資料 |
林青蓉職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 萬峰投資股份有限公司 | 萬峰實業股份有限公司 | 統一編號: 90656669 @ 董監事資料集 |
王琳職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 萬峰投資股份有限公司 | 萬峰實業股份有限公司 | 統一編號: 90656669 @ 董監事資料集 |
單 57號以上投遞郵局: 霧峰郵局 | 臺中市 | 霧峰區 | 萬峰里 | 大坑巷 | 其他: @ 不按址投遞區域 |
雙 26號以上投遞郵局: 霧峰郵局 | 臺中市 | 霧峰區 | 萬峰里 | 大坑巷 | 其他: @ 不按址投遞區域 |
單45之8號以上投遞郵局: 霧峰郵局 | 臺中市 | 霧峰區 | 萬峰里 | 象鼻路 | 其他: @ 不按址投遞區域 |
雙48號以上投遞郵局: 霧峰郵局 | 臺中市 | 霧峰區 | 萬峰里 | 象鼻路 | 其他: @ 不按址投遞區域 |
[ 搜尋 萬峰 開放資料... ]
瑞龍博物館企業社的地圖
瑞龍博物館企業社的地址位於
新竹縣芎林鄉文林村文山路42巷21弄1號1樓開啟Google地圖視窗瑞龍博物館企業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
三商家購股份有限公司新竹芎林分公司 統一編號: 28848132 | 邱光隆 | 核准設立 | 新竹縣芎林鄉上山村2鄰文德路39.41.43.45號1樓 |
台灣農企開發股份有限公司 統一編號: 28903520 | 劉世詳 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-26) | 新竹縣芎林鄉上山村文山路565號 |
仟紘加油站有限公司 統一編號: 28933186 | 廖勝隆 | 核准設立 | 新竹縣芎林鄉上山村文德路6號 |
登奕科技有限公司 統一編號: 29109009 | 魏碧妏 | 核准設立 | 新竹縣芎林鄉上山村文山路843號1樓 |
安鈞食品企業有限公司 統一編號: 29111434 | 解散 (文號: 2009-7-20 經授中字 第0983268695號) | 新竹縣芎林鄉文林村文山路180號 | |
佳驊國際有限公司 統一編號: 29111949 | 賴筆雄 | 核准設立 | 新竹縣芎林鄉下山村9鄰文山路1156巷27號1樓 |
益泰機械工程有限公司 統一編號: 29122495 | 吳沄晏 | 核准設立 | 新竹縣芎林鄉上山村文山路733巷21號 |
國益工業社 統一編號: 29274041 | 魏士評 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110301295) | 新竹縣芎林鄉上山村文德路412號1樓 |
德新工程行 統一編號: 29303101 | 彭樹新 | 核准設立 - 獨資 | 新竹縣芎林鄉上山村文山路1000巷13號3樓 |
田弓科技工業社 統一編號: 30104740 | 王維政 | 廢止 (102年04月15日 府產商 字第 1020047654 號) - 獨資 | 新竹縣芎林鄉上山村文山路935號1樓 |
三商家購股份有限公司新竹芎林分公司 統一編號: 28848132 | 負責人: 邱光隆 | 狀態: 核准設立 |
台灣農企開發股份有限公司 統一編號: 28903520 | 負責人: 劉世詳 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2022-12-26) |
仟紘加油站有限公司 統一編號: 28933186 | 負責人: 廖勝隆 | 狀態: 核准設立 |
登奕科技有限公司 統一編號: 29109009 | 負責人: 魏碧妏 | 狀態: 核准設立 |
安鈞食品企業有限公司 統一編號: 29111434 | 狀態: 解散 (文號: 2009-7-20 經授中字 第0983268695號) |
佳驊國際有限公司 統一編號: 29111949 | 負責人: 賴筆雄 | 狀態: 核准設立 |
益泰機械工程有限公司 統一編號: 29122495 | 負責人: 吳沄晏 | 狀態: 核准設立 |
國益工業社 統一編號: 29274041 | 負責人: 魏士評 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110301295) |
德新工程行 統一編號: 29303101 | 負責人: 彭樹新 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
田弓科技工業社 統一編號: 30104740 | 負責人: 王維政 | 狀態: 廢止 (102年04月15日 府產商 字第 1020047654 號) - 獨資 |
[ 更多 新竹縣芎林鄉文林村文山路 地址的商工登記... ]