今品商店
今品商店的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 08606109 |
登記地址 | 臺北市內湖區康樂街201巷8號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 內湖區 康樂街 |
登記機關 | 臺北市商業處 |
設立日期 | 1995-05-18 |
變更日期 | 1998-08-15 |
資本額總額 | 300,000元 |
負責人或代表人 | 林政宏 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
今品商店的簡介
今品商店位於臺北市內湖區,營業登記地址:臺北市內湖區康樂街201巷8號1樓,今品商店的統一編號:08606109,今品商店的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:300,000元,成立時間於1995-05-18登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中正區 ■ 大同區 ■ 中山區 ■ 松山區 ■ 大安區 ■ 萬華區 ■ 信義區 ■ 士林區 ■ 北投區 ■ 內湖區 ■ 南港區 ■ 文山區
今品商店經濟部商業司登記所營事業項目
1、各種菸酒食品罐頭日用品糖果餅乾買賣業務(現場不設座)
同姓名董監事 林政宏 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 林政宏)林政宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 宏頁國際文教有限公司 | 統一編號: 66604683 |
林政宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 宏恩資訊科技有限公司 | 統一編號: 89287034 |
林政宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 上林汽車檢驗有限公司 | 統一編號: 83241687 |
林政宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 飛迅特科技股份有限公司 | 統一編號: 12748376 |
林政宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 名映電腦科技有限公司 | 統一編號: 13058460 |
林政宏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 佑賓科技股份有限公司 | 統一編號: 16978031 |
林政宏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 豐男金屬工業股份有限公司 | 統一編號: 22268261 |
林政宏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊富建設股份有限公司 | 統一編號: 23530945 |
林政宏 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 森普事務用品股份有限公司 | 統一編號: 23550961 |
林政宏 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 泛銳科技股份有限公司 | 統一編號: 24631626 |
林政宏職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 宏頁國際文教有限公司 | 統一編號: 66604683 |
林政宏職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 宏恩資訊科技有限公司 | 統一編號: 89287034 |
林政宏職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 上林汽車檢驗有限公司 | 統一編號: 83241687 |
林政宏職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 飛迅特科技股份有限公司 | 統一編號: 12748376 |
林政宏職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 名映電腦科技有限公司 | 統一編號: 13058460 |
林政宏職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 佑賓科技股份有限公司 | 統一編號: 16978031 |
林政宏職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 豐男金屬工業股份有限公司 | 統一編號: 22268261 |
林政宏職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊富建設股份有限公司 | 統一編號: 23530945 |
林政宏職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 森普事務用品股份有限公司 | 統一編號: 23550961 |
林政宏職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 泛銳科技股份有限公司 | 統一編號: 24631626 |
[ 搜尋 林政宏 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 林政宏 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 3 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 林政宏)林政宏 | 公司名稱: 遊戲狗狗科技股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 12681234 |
林政宏 | 公司名稱: 東毅陶瓷股份有限公司 | 到職日期: 0760930 | 統一編號: 50519275 |
林政宏 | 公司名稱: 凱基資產管理股份有限公司 | 到職日期: 1080729 | 統一編號: 80033067 |
林政宏公司名稱: 遊戲狗狗科技股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 12681234 |
林政宏公司名稱: 東毅陶瓷股份有限公司 | 到職日期: 0760930 | 統一編號: 50519275 |
林政宏公司名稱: 凱基資產管理股份有限公司 | 到職日期: 1080729 | 統一編號: 80033067 |
[ 搜尋 林政宏 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 林政宏 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林政宏)林政宏建築師事務所 | OID: 2.16.886.110.90027.100417 | 電話: 04-23193045 | 地址: 台中市西區博館三街100號B1之14 | DN: o=林政宏建築師事務所,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
林政宏建築師事務所 | 事務所所在地: 台中市西區博館三街100號地下1樓之14 | 建築師姓名: 林政宏 | 開業證號: 建開證字第M001418號 @ 建築師開業登記資訊 |
林政宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 宏頁國際文教有限公司 | 統一編號: 66604683 @ 董監事資料集 |
林政宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 宏恩資訊科技有限公司 | 統一編號: 89287034 @ 董監事資料集 |
新竹縣芎林鄉石潭社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0936453110 | 機構負責人姓名: 林政宏 | 機構代碼: BF0600035 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣芎林鄉石潭村福昌街50巷9號 @ 長照ABC據點 |
新竹縣芎林鄉石潭社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0936453110 | 機構負責人姓名: 林政宏 | 機構代碼: BF0600035 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣芎林鄉石潭村福昌街50巷9號 @ 長照C據點 |
新竹縣芎林鄉石潭社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0936453110 | 機構負責人姓名: 林政宏 | 機構代碼: BF0600035 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣芎林鄉石潭村福昌街50巷9號 @ 長照B據點 |
林政宏皮膚科診所 | 電話: 05 5322468 | A醫師: 1 | B中醫師: 0 | C牙醫師: 0 | D藥師: 0 | G護士: 0 | 地址: 雲林縣斗六市大同路九十五號 @ 醫療機構與人員基本資料 |
林政宏建築師事務所OID: 2.16.886.110.90027.100417 | 電話: 04-23193045 | 地址: 台中市西區博館三街100號B1之14 | DN: o=林政宏建築師事務所,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
林政宏建築師事務所事務所所在地: 台中市西區博館三街100號地下1樓之14 | 建築師姓名: 林政宏 | 開業證號: 建開證字第M001418號 @ 建築師開業登記資訊 |
林政宏職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 宏頁國際文教有限公司 | 統一編號: 66604683 @ 董監事資料集 |
林政宏職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 宏恩資訊科技有限公司 | 統一編號: 89287034 @ 董監事資料集 |
新竹縣芎林鄉石潭社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0936453110 | 機構負責人姓名: 林政宏 | 機構代碼: BF0600035 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣芎林鄉石潭村福昌街50巷9號 @ 長照ABC據點 |
新竹縣芎林鄉石潭社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0936453110 | 機構負責人姓名: 林政宏 | 機構代碼: BF0600035 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣芎林鄉石潭村福昌街50巷9號 @ 長照C據點 |
新竹縣芎林鄉石潭社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0936453110 | 機構負責人姓名: 林政宏 | 機構代碼: BF0600035 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣芎林鄉石潭村福昌街50巷9號 @ 長照B據點 |
林政宏皮膚科診所電話: 05 5322468 | A醫師: 1 | B中醫師: 0 | C牙醫師: 0 | D藥師: 0 | G護士: 0 | 地址: 雲林縣斗六市大同路九十五號 @ 醫療機構與人員基本資料 |
[ 搜尋 林政宏 開放資料... ]
今品商店的地圖
今品商店的地址位於
臺北市內湖區康樂街201巷8號1樓開啟Google地圖視窗今品商店附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
華江企業社 統一編號: 17754755 | 黃武雄 | 歇業 - 獨資 | 臺北市內湖區康樂街157號2樓 |
童夢之坊? 統一編號: 17761496 | 李俊彰 | 歇業 - 獨資 | 臺北市內湖區康樂街72巷17弄72號1樓 |
建元企業社 統一編號: 17764058 | 歐信義 | 撤銷 - 獨資 | 臺北市內湖區康樂街136巷3弄18號3樓之1 |
康樂洗衣店 統一編號: 17764304 | 曾秀琴 | 歇業 - 獨資 | 臺北市內湖區康樂街136巷18弄1號1樓 |
禾井商行 統一編號: 17764607 | 韓修和 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084100438) | 臺北市內湖區康樂街186巷36號2樓 |
宏元工程行 統一編號: 17765704 | 林文郎 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084105743) | 臺北市內湖區康樂街28號1樓 |
玄宏工程行 統一編號: 18092277 | 柯喬怡 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1046016412) | 臺北市內湖區康樂街72巷17弄28號 |
星夜洒店 統一編號: 18099031 | 蕭妙真 | 歇業 - 獨資 | 臺北市內湖區康樂街162巷19號 |
東湖吟芳小吃店 統一編號: 18103443 | 吳立卿 | 歇業 - 獨資 | 臺北市內湖區康樂街85巷2號 |
龍年廣告企業社 統一編號: 18382753 | 余艾芬 | 撤銷 - 獨資 | 臺北市內湖區康樂街72巷17弄7號1樓 |
華江企業社 統一編號: 17754755 | 負責人: 黃武雄 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
童夢之坊? 統一編號: 17761496 | 負責人: 李俊彰 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
建元企業社 統一編號: 17764058 | 負責人: 歐信義 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
康樂洗衣店 統一編號: 17764304 | 負責人: 曾秀琴 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
禾井商行 統一編號: 17764607 | 負責人: 韓修和 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084100438) |
宏元工程行 統一編號: 17765704 | 負責人: 林文郎 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084105743) |
玄宏工程行 統一編號: 18092277 | 負責人: 柯喬怡 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1046016412) |
星夜洒店 統一編號: 18099031 | 負責人: 蕭妙真 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
東湖吟芳小吃店 統一編號: 18103443 | 負責人: 吳立卿 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
龍年廣告企業社 統一編號: 18382753 | 負責人: 余艾芬 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
[ 更多 臺北市內湖區康樂街 地址的商工登記... ]