天明青果行
天明青果行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 08501338 |
登記地址 | 高雄市大樹區檨腳里中興南路2巷8號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 高雄市 大樹區 檨腳里 中興南路 |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
設立日期 | 1992-04-30 |
變更日期 | 2012-12-25 |
資本額總額 | 20,000元 |
負責人或代表人 | 吳天明 |
公司狀態 | 核准停業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
天明青果行的簡介
天明青果行位於高雄市大樹區,營業登記地址:高雄市大樹區檨腳里中興南路2巷8號,天明青果行的統一編號:08501338,天明青果行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:20,000元,成立時間於1992-04-30登記設立,商業司營業登記狀態:核准停業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
新興區 ■ 前金區 ■ 苓雅區 ■ 鹽埕區 ■ 鼓山區 ■ 旗津區 ■ 前鎮區 ■ 三民區 ■ 楠梓區 ■ 小港區 ■ 左營區 ■ 仁武區 ■ 大社區 ■ 岡山區 ■ 東沙群島 ■ 南沙群島 ■ 路竹區 ■ 阿蓮區 ■ 田寮區 ■ 燕巢區 ■ 橋頭區 ■ 梓官區 ■ 彌陀區 ■ 永安區 ■ 湖內區 ■ 鳳山區 ■ 大寮區 ■ 林園區 ■ 鳥松區 ■ 大樹區 ■ 旗山區 ■ 美濃區 ■ 六龜區 ■ 內門區 ■ 杉林區 ■ 甲仙區 ■ 桃源區 ■ 那瑪夏區 ■ 茂林區 ■ 茄萣區
天明青果行經濟部商業司登記所營事業項目
各種水果買賣(第一次批發交易應在批發市場內為之不得經營每日或定期集中進行農品交易之批發業務)
同姓名董監事 吳天明 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳天明)吳天明 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4850 | 所代表法人: | 天明船務代理股份有限公司 | 統一編號: 22852974 |
吳天明 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10227 | 所代表法人: | 高明國際股份有限公司 | 統一編號: 97457378 |
吳天明 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 570 | 所代表法人: | 捷通股份有限公司 | 統一編號: 11661029 |
吳天明 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 高群裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16431461 |
吳天明 | 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 190568 | 所代表法人: | 正德海運股份有限公司 | 統一編號: 16467798 |
吳天明 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日麗光電科技股份有限公司 | 統一編號: 27525155 |
吳天明 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 飛高達整合行銷國際股份有限公司 | 統一編號: 27715850 |
吳天明 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 高雄港勤服務股份有限公司 | 統一編號: 28306729 |
吳天明 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 光啟股份有限公司 | 統一編號: 83186431 |
吳天明 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3150 | 所代表法人: | 昌和船務代理股份有限公司 | 統一編號: 83410796 |
吳天明職稱: 董事長 | 持有股份數: 4850 | 所代表法人: | 天明船務代理股份有限公司 | 統一編號: 22852974 |
吳天明職稱: 董事長 | 持有股份數: 10227 | 所代表法人: | 高明國際股份有限公司 | 統一編號: 97457378 |
吳天明職稱: 董事 | 持有股份數: 570 | 所代表法人: | 捷通股份有限公司 | 統一編號: 11661029 |
吳天明職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 高群裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16431461 |
吳天明職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 190568 | 所代表法人: | 正德海運股份有限公司 | 統一編號: 16467798 |
吳天明職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日麗光電科技股份有限公司 | 統一編號: 27525155 |
吳天明職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 飛高達整合行銷國際股份有限公司 | 統一編號: 27715850 |
吳天明職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 高雄港勤服務股份有限公司 | 統一編號: 28306729 |
吳天明職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 光啟股份有限公司 | 統一編號: 83186431 |
吳天明職稱: 董事 | 持有股份數: 3150 | 所代表法人: | 昌和船務代理股份有限公司 | 統一編號: 83410796 |
[ 搜尋 吳天明 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 吳天明 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 吳天明)吳天明 | 公司名稱: 天明船務代理股份有限公司 | 到職日期: 0780401 | 統一編號: 22852974 |
吳天明 | 公司名稱: 昌和船務代理股份有限公司 | 到職日期: 0951203 | 統一編號: 83410796 |
吳天明公司名稱: 天明船務代理股份有限公司 | 到職日期: 0780401 | 統一編號: 22852974 |
吳天明公司名稱: 昌和船務代理股份有限公司 | 到職日期: 0951203 | 統一編號: 83410796 |
[ 搜尋 吳天明 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
地址 高雄市大樹區檨腳里中興南路2巷8號 - 政府開放資料
(以下顯示 5 筆) (或要: 所有 高雄市大樹區檨腳里中興南路2巷8號)高雄市大樹區檨腳社區發展協會 | 地址: 840高雄市大樹區檨腳里中興南路1巷46號 | 主管機關: 衛生福利部 | 高雄市 @ iTaiwan公共區域免費服務無線上網熱點 |
高雄市大樹區檨腳社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-646527 | 機構負責人姓名: 孫國憲 | 機構代碼: BF1500014 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市大樹區檨腳里中興南路1巷46號 @ 長照ABC據點 |
高雄市大樹區檨腳社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-646527 | 機構負責人姓名: 孫國憲 | 機構代碼: BF1500014 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市大樹區檨腳里中興南路1巷46號 @ 長照C據點 |
高雄市大樹區檨腳社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-646527 | 機構負責人姓名: 孫國憲 | 機構代碼: BF1500014 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市大樹區檨腳里中興南路1巷46號 @ 長照B據點 |
高雄市大樹區檨腳社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 0919646527 | 機構負責人姓名: 林秋梅 | 機構代碼: BF1500014 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市大樹區檨腳里中興南路1巷46號 @ 長照ABC據點 |
高雄市大樹區檨腳社區發展協會地址: 840高雄市大樹區檨腳里中興南路1巷46號 | 主管機關: 衛生福利部 | 高雄市 @ iTaiwan公共區域免費服務無線上網熱點 |
高雄市大樹區檨腳社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-646527 | 機構負責人姓名: 孫國憲 | 機構代碼: BF1500014 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市大樹區檨腳里中興南路1巷46號 @ 長照ABC據點 |
高雄市大樹區檨腳社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-646527 | 機構負責人姓名: 孫國憲 | 機構代碼: BF1500014 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市大樹區檨腳里中興南路1巷46號 @ 長照C據點 |
高雄市大樹區檨腳社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-646527 | 機構負責人姓名: 孫國憲 | 機構代碼: BF1500014 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市大樹區檨腳里中興南路1巷46號 @ 長照B據點 |
高雄市大樹區檨腳社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 0919646527 | 機構負責人姓名: 林秋梅 | 機構代碼: BF1500014 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市大樹區檨腳里中興南路1巷46號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋 高雄市大樹區檨腳里中興南路2巷8號 開放資料... ]
姓名 吳天明 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳天明)吳天明 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4850 | 所代表法人: | 天明船務代理股份有限公司 | 統一編號: 22852974 @ 董監事資料集 |
吳天明 | 公司名稱: 天明船務代理股份有限公司 | 到職日期: 0780401 | 統一編號: 22852974 @ 公司登記經理人資料集 |
吳天明 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10227 | 所代表法人: | 高明國際股份有限公司 | 統一編號: 97457378 @ 董監事資料集 |
吳天明 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 570 | 所代表法人: | 捷通股份有限公司 | 統一編號: 11661029 @ 董監事資料集 |
吳天明 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 高群裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16431461 @ 董監事資料集 |
吳天明 | 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 190568 | 所代表法人: | 正德海運股份有限公司 | 統一編號: 16467798 @ 董監事資料集 |
吳天明 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日麗光電科技股份有限公司 | 統一編號: 27525155 @ 董監事資料集 |
吳天明 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 飛高達整合行銷國際股份有限公司 | 統一編號: 27715850 @ 董監事資料集 |
吳天明職稱: 董事長 | 持有股份數: 4850 | 所代表法人: | 天明船務代理股份有限公司 | 統一編號: 22852974 @ 董監事資料集 |
吳天明公司名稱: 天明船務代理股份有限公司 | 到職日期: 0780401 | 統一編號: 22852974 @ 公司登記經理人資料集 |
吳天明職稱: 董事長 | 持有股份數: 10227 | 所代表法人: | 高明國際股份有限公司 | 統一編號: 97457378 @ 董監事資料集 |
吳天明職稱: 董事 | 持有股份數: 570 | 所代表法人: | 捷通股份有限公司 | 統一編號: 11661029 @ 董監事資料集 |
吳天明職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 高群裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16431461 @ 董監事資料集 |
吳天明職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 190568 | 所代表法人: | 正德海運股份有限公司 | 統一編號: 16467798 @ 董監事資料集 |
吳天明職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日麗光電科技股份有限公司 | 統一編號: 27525155 @ 董監事資料集 |
吳天明職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 飛高達整合行銷國際股份有限公司 | 統一編號: 27715850 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 吳天明 開放資料... ]
天明青果行的地圖
天明青果行的地址位於
高雄市大樹區檨腳里中興南路2巷8號開啟Google地圖視窗天明青果行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
奧斯卡電子遊戲場 統一編號: 13328942 | 簡奇峰 | 歇業 - 獨資 | 高雄市大樹區檨腳里中興南路1之2號1、2樓 |
儷嘉韓港服飾行 統一編號: 13881436 | 黃嘉華 | 核准設立 - 獨資 | 高雄市大樹區檨腳里中興南路62號1樓 |
三興水菓行 統一編號: 13888521 | 劉吳戀 | 歇業 - 獨資 | 高雄市大樹區檨腳里中興南路2巷14號1樓 |
旺旺電子遊戲場 統一編號: 13891906 | 胡翠秀 | 撤銷 - 獨資 | 高雄市大樹區檨腳里中興南路23號1樓 |
吉盛電子遊戲場 統一編號: 13897606 | 周文豪 | 歇業 - 獨資 | 高雄市大樹區檨腳里中興南路7號1樓 |
臺灣巨蛋便利商店 統一編號: 14464607 | 宋冬枝 | 歇業 - 獨資 | 高雄市大樹區檨腳里中興南路23號1樓 |
巨蛋資訊社 統一編號: 14464711 | 何帶英 | 歇業 - 獨資 | 高雄市大樹區檨腳里中興南路23號1樓 |
異能資訊行 統一編號: 15523370 | 吳宏謀 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560650100) | 高雄市大樹區檨腳里中興南路2巷34之5號1樓 |
銘大電器行 統一編號: 15524835 | 林英惠 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10660649100) | 高雄市大樹區檨腳里中興南路126號1樓 |
有力五金行 統一編號: 15527100 | 李添興 | 核准設立 - 獨資 | 高雄市大樹區檨腳里中興南路2號1樓 |
奧斯卡電子遊戲場 統一編號: 13328942 | 負責人: 簡奇峰 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
儷嘉韓港服飾行 統一編號: 13881436 | 負責人: 黃嘉華 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
三興水菓行 統一編號: 13888521 | 負責人: 劉吳戀 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
旺旺電子遊戲場 統一編號: 13891906 | 負責人: 胡翠秀 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
吉盛電子遊戲場 統一編號: 13897606 | 負責人: 周文豪 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
臺灣巨蛋便利商店 統一編號: 14464607 | 負責人: 宋冬枝 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
巨蛋資訊社 統一編號: 14464711 | 負責人: 何帶英 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
異能資訊行 統一編號: 15523370 | 負責人: 吳宏謀 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560650100) |
銘大電器行 統一編號: 15524835 | 負責人: 林英惠 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 10660649100) |
有力五金行 統一編號: 15527100 | 負責人: 李添興 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 高雄市大樹區檨腳里中興南路 地址的商工登記... ]