正光實業社
正光實業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 06617565 |
登記地址 | 臺南市永康區東灣里大灣路417巷83弄45號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 永康區 東灣里 大灣路 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 1987-05-14 |
變更日期 | 2012-09-10 |
資本額總額 | 20,000元 |
負責人或代表人 | 謝建國 |
公司狀態 | 核准停業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
正光實業社的簡介
正光實業社位於臺南市永康區,營業登記地址:臺南市永康區東灣里大灣路417巷83弄45號,正光實業社的統一編號:06617565,正光實業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:20,000元,成立時間於1987-05-14登記設立,商業司營業登記狀態:核准停業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中西區 ■ 東區 ■ 南區 ■ 北區 ■ 安平區 ■ 安南區 ■ 永康區 ■ 歸仁區 ■ 新化區 ■ 左鎮區 ■ 玉井區 ■ 楠西區 ■ 南化區 ■ 仁德區 ■ 關廟區 ■ 龍崎區 ■ 官田區 ■ 麻豆區 ■ 佳里區 ■ 西港區 ■ 七股區 ■ 將軍區 ■ 學甲區 ■ 北門區 ■ 新營區 ■ 後壁區 ■ 白河區 ■ 東山區 ■ 六甲區 ■ 下營區 ■ 柳營區 ■ 鹽水區 ■ 善化區 ■ 大內區 ■ 山上區 ■ 新市區 ■ 安定區
正光實業社經濟部商業司登記所營事業項目
五金零件買賣。
同姓名董監事 謝建國 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 謝建國)謝建國 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11700000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 長耀建設股份有限公司 | 統一編號: 27351703 |
謝建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 9900000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 迎豐建設股份有限公司 | 統一編號: 53336617 |
謝建國 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1797000 | 所代表法人: 耘成建設股份有限公司 | 逸城建設股份有限公司 | 統一編號: 53084773 |
謝建國 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6935418 | 所代表法人: 豐逸國際資產股份有限公司 | 豐和國際投資股份有限公司 | 統一編號: 25124555 |
謝建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 78600000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 長耀國際興業有限公司 | 統一編號: 83209645 |
謝建國 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1490000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 立和國際資產股份有限公司 | 統一編號: 97598594 |
謝建國 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2980000 | 所代表法人: 立森投資股份有限公司 | 耘成建設股份有限公司 | 統一編號: 27989181 |
謝建國 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13340000 | 所代表法人: | 仕院建設股份有限公司 | 統一編號: 53118984 |
謝建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 虹耀建設股份有限公司 | 統一編號: 54358650 |
謝建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 775000 | 所代表法人: | 國均環保科技股份有限公司 | 統一編號: 22655431 |
謝建國職稱: 董事長 | 持有股份數: 11700000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 長耀建設股份有限公司 | 統一編號: 27351703 |
謝建國職稱: 董事 | 持有股份數: 9900000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 迎豐建設股份有限公司 | 統一編號: 53336617 |
謝建國職稱: 監察人 | 持有股份數: 1797000 | 所代表法人: 耘成建設股份有限公司 | 逸城建設股份有限公司 | 統一編號: 53084773 |
謝建國職稱: 董事長 | 持有股份數: 6935418 | 所代表法人: 豐逸國際資產股份有限公司 | 豐和國際投資股份有限公司 | 統一編號: 25124555 |
謝建國職稱: 董事 | 持有股份數: 78600000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 長耀國際興業有限公司 | 統一編號: 83209645 |
謝建國職稱: 董事長 | 持有股份數: 1490000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 立和國際資產股份有限公司 | 統一編號: 97598594 |
謝建國職稱: 董事長 | 持有股份數: 2980000 | 所代表法人: 立森投資股份有限公司 | 耘成建設股份有限公司 | 統一編號: 27989181 |
謝建國職稱: 監察人 | 持有股份數: 13340000 | 所代表法人: | 仕院建設股份有限公司 | 統一編號: 53118984 |
謝建國職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 虹耀建設股份有限公司 | 統一編號: 54358650 |
謝建國職稱: 董事 | 持有股份數: 775000 | 所代表法人: | 國均環保科技股份有限公司 | 統一編號: 22655431 |
[ 搜尋 謝建國 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 謝建國 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 謝建國)謝建國 | 公司名稱: 康國創意設計有限公司 | 到職日期: 0991004 | 統一編號: 53185337 |
謝建國公司名稱: 康國創意設計有限公司 | 到職日期: 0991004 | 統一編號: 53185337 |
[ 搜尋 謝建國 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 謝建國 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 謝建國)國際共製大型音樂劇《囍宴 The Wedding Banquet 》 | (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國際共製大型音樂劇《囍宴 The Wedding Banquet 》 | (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
國際共製大型音樂劇《囍宴 The Wedding Banquet 》 | (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
謝建國 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11700000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 長耀建設股份有限公司 | 統一編號: 27351703 @ 董監事資料集 |
謝建國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 9900000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 迎豐建設股份有限公司 | 統一編號: 53336617 @ 董監事資料集 |
謝建國 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1797000 | 所代表法人: 耘成建設股份有限公司 | 逸城建設股份有限公司 | 統一編號: 53084773 @ 董監事資料集 |
吳念真國民戲劇《人間條件一》重返人間 還你三千萬 | (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
吳念真國民戲劇《人間條件一》重返人間 還你三千萬 | (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國際共製大型音樂劇《囍宴 The Wedding Banquet 》(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國際共製大型音樂劇《囍宴 The Wedding Banquet 》(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
國際共製大型音樂劇《囍宴 The Wedding Banquet 》(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
謝建國職稱: 董事長 | 持有股份數: 11700000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 長耀建設股份有限公司 | 統一編號: 27351703 @ 董監事資料集 |
謝建國職稱: 董事 | 持有股份數: 9900000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 迎豐建設股份有限公司 | 統一編號: 53336617 @ 董監事資料集 |
謝建國職稱: 監察人 | 持有股份數: 1797000 | 所代表法人: 耘成建設股份有限公司 | 逸城建設股份有限公司 | 統一編號: 53084773 @ 董監事資料集 |
吳念真國民戲劇《人間條件一》重返人間 還你三千萬(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
吳念真國民戲劇《人間條件一》重返人間 還你三千萬(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋 謝建國 開放資料... ]
正光實業社的地圖
正光實業社的地址位於
臺南市永康區東灣里大灣路417巷83弄45號開啟Google地圖視窗正光實業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
元發實業社 統一編號: 73716045 | 陳和元 | 歇業 - 獨資 | 臺南市永康區東灣里大灣路436巷86號 |
頂展公業社 統一編號: 73716191 | 李炳村 | 歇業 - 獨資 | 臺南市永康區東灣里大灣路417巷50弄1號 |
聲光影視社 統一編號: 73734732 | 郭博隆 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市永康區東灣里大灣路343號 |
淨土禮品社 統一編號: 74951784 | 楊嘉隆 | 歇業 - 獨資 | 臺南市永康區東灣里大灣路417巷100弄43號1樓 |
安堤香水化■品專賣店 統一編號: 74965648 | 蔡宜靜 | 歇業 - 獨資 | 臺南市永康區東灣里大灣路440號1樓 |
茉莉服飾店 統一編號: 74966344 | 李富美 | 歇業 - 獨資 | 臺南市永康區東灣里大灣路414號1樓 |
宏成工程行 統一編號: 78420540 | 林和成 | 歇業 - 獨資 | 臺南市永康區東灣里大灣路493巷79號1樓 |
可藝城廣告事業 統一編號: 78428830 | 張美玲 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市永康區東灣里大灣路436巷134號1樓 |
德欣實業社 統一編號: 78434896 | 李冬梅 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市永康區南灣里大灣東路22巷80號 |
偉宏環保工程行 統一編號: 78437471 | 董亞男 | 歇業 - 獨資 | 臺南市永康區東灣里大灣路417巷50弄7之3號 |
元發實業社 統一編號: 73716045 | 負責人: 陳和元 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
頂展公業社 統一編號: 73716191 | 負責人: 李炳村 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
聲光影視社 統一編號: 73734732 | 負責人: 郭博隆 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
淨土禮品社 統一編號: 74951784 | 負責人: 楊嘉隆 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
安堤香水化■品專賣店 統一編號: 74965648 | 負責人: 蔡宜靜 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
茉莉服飾店 統一編號: 74966344 | 負責人: 李富美 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
宏成工程行 統一編號: 78420540 | 負責人: 林和成 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
可藝城廣告事業 統一編號: 78428830 | 負責人: 張美玲 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
德欣實業社 統一編號: 78434896 | 負責人: 李冬梅 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
偉宏環保工程行 統一編號: 78437471 | 負責人: 董亞男 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 臺南市永康區東灣里大灣路 地址的商工登記... ]