豐成工業社
豐成工業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 05916241 |
登記地址 | 彰化縣花壇鄉長沙村花橋街76之73號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 彰化縣 花壇鄉 長沙村 花橋街 |
登記機關 | 彰化縣政府 |
設立日期 | 1985-12-02 |
變更日期 | 2009-07-16 |
資本額總額 | 3,000元 |
負責人或代表人 | 劉秀麗 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
豐成工業社的簡介
豐成工業社位於彰化縣花壇鄉,營業登記地址:彰化縣花壇鄉長沙村花橋街76之73號,豐成工業社的統一編號:05916241,豐成工業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:3,000元,成立時間於1985-12-02登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
彰化市 ■ 芬園鄉 ■ 花壇鄉 ■ 秀水鄉 ■ 鹿港鎮 ■ 福興鄉 ■ 線西鄉 ■ 和美鎮 ■ 伸港鄉 ■ 員林市 ■ 社頭鄉 ■ 永靖鄉 ■ 埔心鄉 ■ 溪湖鎮 ■ 大村鄉 ■ 埔鹽鄉 ■ 田中鎮 ■ 北斗鎮 ■ 田尾鄉 ■ 埤頭鄉 ■ 溪州鄉 ■ 竹塘鄉 ■ 二林鎮 ■ 大城鄉 ■ 芳苑鄉 ■ 二水鄉
豐成工業社經濟部商業司登記所營事業項目
加工業:各種小五金加工及買賣。
同姓名董監事 劉秀麗 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 劉秀麗)劉秀麗 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 海全報關股份有限公司 | 統一編號: 00844085 |
劉秀麗 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 新能創企業有限公司 | 統一編號: 12914439 |
劉秀麗 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 海鷹科技有限公司 | 統一編號: 24940257 |
江劉秀麗 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3900000 | 所代表法人: | 桃欣管線工程有限公司 | 統一編號: 43779900 |
劉秀麗 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣恩得斯有限公司 | 統一編號: 54935724 |
劉秀麗 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 昭盛營造有限公司 | 統一編號: 80058019 |
劉秀麗 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10087280 | 所代表法人: | 嘉倫投資股份有限公司 | 統一編號: 80574176 |
劉秀麗 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 傑熙科技有限公司 | 統一編號: 85008735 |
劉秀麗 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 軒術機械股份有限公司 | 統一編號: 86783278 |
劉秀麗 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 晶華生活事業股份有限公司 | 統一編號: 89786587 |
劉秀麗職稱: 董事長 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 海全報關股份有限公司 | 統一編號: 00844085 |
劉秀麗職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 新能創企業有限公司 | 統一編號: 12914439 |
劉秀麗職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 海鷹科技有限公司 | 統一編號: 24940257 |
江劉秀麗職稱: 董事 | 持有股份數: 3900000 | 所代表法人: | 桃欣管線工程有限公司 | 統一編號: 43779900 |
劉秀麗職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣恩得斯有限公司 | 統一編號: 54935724 |
劉秀麗職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 昭盛營造有限公司 | 統一編號: 80058019 |
劉秀麗職稱: 監察人 | 持有股份數: 10087280 | 所代表法人: | 嘉倫投資股份有限公司 | 統一編號: 80574176 |
劉秀麗職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 傑熙科技有限公司 | 統一編號: 85008735 |
劉秀麗職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 軒術機械股份有限公司 | 統一編號: 86783278 |
劉秀麗職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 晶華生活事業股份有限公司 | 統一編號: 89786587 |
[ 搜尋 劉秀麗 | 董監事資料集 開放資料... ]
名稱 豐成工業社 - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 所有 豐成工業社)豐成工業社 | 主要產品: 199未分類其他化學製品 | 統一編號: 66274515 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣水上鄉柳鄉村柳子林179之1號 @ 登記工廠名錄 |
豐成工業社 | 場所地址: 嘉義縣水上鄉柳鄉村柳仔林179之1號 | 倉庫數量: 33 @ 爆竹煙火製造儲存場所一覽表 |
豐成工業社主要產品: 199未分類其他化學製品 | 統一編號: 66274515 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣水上鄉柳鄉村柳子林179之1號 @ 登記工廠名錄 |
豐成工業社場所地址: 嘉義縣水上鄉柳鄉村柳仔林179之1號 | 倉庫數量: 33 @ 爆竹煙火製造儲存場所一覽表 |
[ 搜尋 豐成工業社 開放資料... ]
姓名 劉秀麗 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 劉秀麗)財團法人普立爾文教基金會 | 主事務所聯絡電話: 2.27E+11 | 董事長姓名: 劉秀麗 | 主事務所所在地: 114 臺北市內湖區內湖路一段66號7樓 | 設立許可日期: 1998/7/9 | 主要活動地區: 北、中、南 | 主要業務: 雙視童書館、視障生科學、教育等相關活動及課程 | 基金會狀態: 正常 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
簡單畫幸福聯展 | (中華民國)黃長榮;(中華民國)林菁蓉;(中華民國)林美惠 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
簡單畫幸福聯展 | (中華民國)黃長榮;(中華民國)林菁蓉;(中華民國)林美惠 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
紙經城企業有限公司 | 產品中類: | 廠址: 新北市三重區中正北路三一五巷六弄三號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
劉秀麗 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 海全報關股份有限公司 | 統一編號: 00844085 @ 董監事資料集 |
劉秀麗 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 新能創企業有限公司 | 統一編號: 12914439 @ 董監事資料集 |
劉秀麗 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 海鷹科技有限公司 | 統一編號: 24940257 @ 董監事資料集 |
江劉秀麗 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3900000 | 所代表法人: | 桃欣管線工程有限公司 | 統一編號: 43779900 @ 董監事資料集 |
財團法人普立爾文教基金會主事務所聯絡電話: 2.27E+11 | 董事長姓名: 劉秀麗 | 主事務所所在地: 114 臺北市內湖區內湖路一段66號7樓 | 設立許可日期: 1998/7/9 | 主要活動地區: 北、中、南 | 主要業務: 雙視童書館、視障生科學、教育等相關活動及課程 | 基金會狀態: 正常 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
簡單畫幸福聯展(中華民國)黃長榮;(中華民國)林菁蓉;(中華民國)林美惠 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
簡單畫幸福聯展(中華民國)黃長榮;(中華民國)林菁蓉;(中華民國)林美惠 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
紙經城企業有限公司產品中類: | 廠址: 新北市三重區中正北路三一五巷六弄三號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
劉秀麗職稱: 董事長 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 海全報關股份有限公司 | 統一編號: 00844085 @ 董監事資料集 |
劉秀麗職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 新能創企業有限公司 | 統一編號: 12914439 @ 董監事資料集 |
劉秀麗職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 海鷹科技有限公司 | 統一編號: 24940257 @ 董監事資料集 |
江劉秀麗職稱: 董事 | 持有股份數: 3900000 | 所代表法人: | 桃欣管線工程有限公司 | 統一編號: 43779900 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 劉秀麗 開放資料... ]
豐成工業社的地圖
豐成工業社的地址位於
彰化縣花壇鄉長沙村花橋街76之73號開啟Google地圖視窗豐成工業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
景弘資訊社 統一編號: 39772068 | 張錦財 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070819511) | 彰化縣花壇鄉長沙村花橋街210號 |
皇谷建設有限公司 統一編號: 42775976 | 唐勝建 | 核准設立 | 彰化縣花壇鄉長沙村花橋街210號1樓 |
茂晟商店 統一編號: 45391208 | 劉松聰 | 歇業 - 獨資 | 彰化縣花壇鄉長沙村花橋街216巷2號1樓 |
有泰商行 統一編號: 45800082 | 張錦財 | 核准設立 - 獨資 | 彰化縣花壇鄉長沙村花橋街210號 |
易群企業社 統一編號: 45804171 | 林明義 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040817675) | 彰化縣花壇鄉長沙村花橋街216巷11號 |
明光水電行 統一編號: 58210406 | 陳黃靜 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110822917) | 彰化縣花壇鄉長沙村花橋街286號 |
復盈企業股份有限公司 統一編號: 59024605 | 林增宗 | 核准設立 | 彰化縣花壇鄉長沙村花橋街240號 |
賴長生中藥房 統一編號: 59215175 | 賴游阿純 | 核准設立 - 獨資 | 彰化縣花壇鄉長沙村花橋街226號 |
元群實業有限公司 統一編號: 59258292 | 解散 (文號: 1989-9-7 字 第078115430號) | 彰化縣花壇鄉長沙村花橋街七九之六一號 | |
花橋工業社 統一編號: 59317686 | 花 炳 榮 | 歇業 - 獨資 | 彰化縣花壇鄉長沙村花橋街七六之一三二號 |
景弘資訊社 統一編號: 39772068 | 負責人: 張錦財 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070819511) |
皇谷建設有限公司 統一編號: 42775976 | 負責人: 唐勝建 | 狀態: 核准設立 |
茂晟商店 統一編號: 45391208 | 負責人: 劉松聰 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
有泰商行 統一編號: 45800082 | 負責人: 張錦財 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
易群企業社 統一編號: 45804171 | 負責人: 林明義 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040817675) |
明光水電行 統一編號: 58210406 | 負責人: 陳黃靜 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110822917) |
復盈企業股份有限公司 統一編號: 59024605 | 負責人: 林增宗 | 狀態: 核准設立 |
賴長生中藥房 統一編號: 59215175 | 負責人: 賴游阿純 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
元群實業有限公司 統一編號: 59258292 | 狀態: 解散 (文號: 1989-9-7 字 第078115430號) |
花橋工業社 統一編號: 59317686 | 負責人: 花 炳 榮 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 彰化縣花壇鄉長沙村花橋街 地址的商工登記... ]