光磊石材工業社
光磊石材工業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 02755720 |
登記地址 | 新竹縣湖口鄉和興村九十八之一號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新竹縣 湖口鄉 和興村 |
登記機關 | 新竹縣政府 |
設立日期 | 1986-10-01 |
變更日期 | 2010-10-26 |
資本額總額 | 40,000元 |
負責人或代表人 | 葉麗卿 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
光磊石材工業社的簡介
光磊石材工業社位於新竹縣湖口鄉,營業登記地址:新竹縣湖口鄉和興村九十八之一號,光磊石材工業社的統一編號:02755720,光磊石材工業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:40,000元,成立時間於1986-10-01登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
竹北市 ■ 湖口鄉 ■ 新豐鄉 ■ 新埔鎮 ■ 關西鎮 ■ 芎林鄉 ■ 寶山鄉 ■ 竹東鎮 ■ 五峰鄉 ■ 橫山鄉 ■ 尖石鄉 ■ 北埔鄉 ■ 峨眉鄉
光磊石材工業社經濟部商業司登記所營事業項目
大理石、地磚製造買賣
同姓名董監事 葉麗卿 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 葉麗卿)葉麗卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 伯崇科技股份有限公司 | 統一編號: 16856488 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 東鑫企業有限公司 | 統一編號: 22213203 |
葉麗卿 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 薩摩亞商ADEPT AWARENESS INVESTMENTS LIMITED. | 鴻宇國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28311666 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 祐德工程有限公司 | 統一編號: 28758504 |
葉麗卿 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 杉邑實業股份有限公司 | 統一編號: 56608464 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 日隆洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 59045192 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 捷順國際食品股份有限公司 | 統一編號: 83450163 |
葉麗卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 52 | 所代表法人: | 巨晟圖書股份有限公司 | 統一編號: 84166476 |
林葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安順興業有限公司 | 統一編號: 89158263 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯成車業有限公司 | 統一編號: 89654713 |
葉麗卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 伯崇科技股份有限公司 | 統一編號: 16856488 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 東鑫企業有限公司 | 統一編號: 22213203 |
葉麗卿職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 薩摩亞商ADEPT AWARENESS INVESTMENTS LIMITED. | 鴻宇國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28311666 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 祐德工程有限公司 | 統一編號: 28758504 |
葉麗卿職稱: 董事長 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 杉邑實業股份有限公司 | 統一編號: 56608464 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 日隆洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 59045192 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 捷順國際食品股份有限公司 | 統一編號: 83450163 |
葉麗卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 52 | 所代表法人: | 巨晟圖書股份有限公司 | 統一編號: 84166476 |
林葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安順興業有限公司 | 統一編號: 89158263 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯成車業有限公司 | 統一編號: 89654713 |
[ 搜尋 葉麗卿 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 葉麗卿 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 葉麗卿)葉麗卿 | 公司名稱: 欣詮企業股份有限公司 | 到職日期: 0750222 | 統一編號: 22078121 |
葉麗卿公司名稱: 欣詮企業股份有限公司 | 到職日期: 0750222 | 統一編號: 22078121 |
[ 搜尋 葉麗卿 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 葉麗卿 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 葉麗卿)元極舞研習@鎮山社區 | (中華民國)葉麗卿 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
元極舞研習@鎮山社區 | (中華民國)葉麗卿 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
葉麗卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 伯崇科技股份有限公司 | 統一編號: 16856488 @ 董監事資料集 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 東鑫企業有限公司 | 統一編號: 22213203 @ 董監事資料集 |
葉麗卿 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 薩摩亞商ADEPT AWARENESS INVESTMENTS LIMITED. | 鴻宇國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28311666 @ 董監事資料集 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 祐德工程有限公司 | 統一編號: 28758504 @ 董監事資料集 |
葉麗卿 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 杉邑實業股份有限公司 | 統一編號: 56608464 @ 董監事資料集 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 日隆洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 59045192 @ 董監事資料集 |
元極舞研習@鎮山社區(中華民國)葉麗卿 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
元極舞研習@鎮山社區(中華民國)葉麗卿 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
葉麗卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 伯崇科技股份有限公司 | 統一編號: 16856488 @ 董監事資料集 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 東鑫企業有限公司 | 統一編號: 22213203 @ 董監事資料集 |
葉麗卿職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 薩摩亞商ADEPT AWARENESS INVESTMENTS LIMITED. | 鴻宇國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28311666 @ 董監事資料集 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 祐德工程有限公司 | 統一編號: 28758504 @ 董監事資料集 |
葉麗卿職稱: 董事長 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 杉邑實業股份有限公司 | 統一編號: 56608464 @ 董監事資料集 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 日隆洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 59045192 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 葉麗卿 開放資料... ]
光磊石材工業社的地圖
光磊石材工業社的地址位於
新竹縣湖口鄉和興村九十八之一號開啟Google地圖視窗光磊石材工業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
萬惟企業社 統一編號: 91366549 | 黃重貴 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110302898) | 新竹縣湖口鄉和興村德興北路193號1樓 |
豐逸商行 統一編號: 91366631 | 劉昌助 | 核准設立 - 獨資 | 新竹縣湖口鄉和興村德興路247號1樓 |
虎虎生風創意行銷出版 統一編號: 91366956 | 宋一龍 | 廢止 - 獨資 | 新竹縣湖口鄉和興村德和路76巷7弄16號5樓 |
固勤企業社 統一編號: 91371677 | 許哲鳴 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110300922) | 新竹縣湖口鄉東興村德和路76巷7弄12號3樓 |
成禾企業社 統一編號: 92508898 | 吳文成 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120301808) | 新竹縣湖口鄉東興村德和路1巷38弄12號1樓 |
興泰水電工程行 統一編號: 92510888 | 葉美月 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120301003) | 新竹縣湖口鄉和興村德和路380巷21號 |
維帝商行 統一編號: 92510959 | 徐維帝 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120301016) | 新竹縣湖口鄉和興村德和路1巷29弄17號 |
正昱水電工程行 統一編號: 92517307 | 劉正鏡 | 核准設立 - 獨資 | 新竹縣湖口鄉東興村德和路1巷20號 |
泓億工程行 統一編號: 92797588 | 楊文治 | 核准設立 - 合夥 | 新竹縣湖口鄉東興村德和路76巷46弄2號3樓 |
弘迪企業社 統一編號: 92942632 | 林茂璋 | 歇業 - 獨資 | 新竹縣湖口鄉和興村長威新城114號 |
萬惟企業社 統一編號: 91366549 | 負責人: 黃重貴 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110302898) |
豐逸商行 統一編號: 91366631 | 負責人: 劉昌助 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
虎虎生風創意行銷出版 統一編號: 91366956 | 負責人: 宋一龍 | 狀態: 廢止 - 獨資 |
固勤企業社 統一編號: 91371677 | 負責人: 許哲鳴 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110300922) |
成禾企業社 統一編號: 92508898 | 負責人: 吳文成 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120301808) |
興泰水電工程行 統一編號: 92510888 | 負責人: 葉美月 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120301003) |
維帝商行 統一編號: 92510959 | 負責人: 徐維帝 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120301016) |
正昱水電工程行 統一編號: 92517307 | 負責人: 劉正鏡 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
泓億工程行 統一編號: 92797588 | 負責人: 楊文治 | 狀態: 核准設立 - 合夥 |
弘迪企業社 統一編號: 92942632 | 負責人: 林茂璋 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 新竹縣湖口鄉和興村 地址的商工登記... ]