財星彩券行
財星彩券行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 02209595 |
登記地址 | 新北市三重區仁愛街365巷?0號?0樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新北市 三重區 仁愛街 |
登記機關 | 新北市政府 |
設立日期 | 1990-10-08 |
變更日期 | 1990-12-13 |
資本額總額 | 45,000元 |
負責人或代表人 | 吳麗珠 |
公司狀態 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
財星彩券行的簡介
財星彩券行位於新北市三重區,營業登記地址:新北市三重區仁愛街365巷?0號?0樓,財星彩券行的統一編號:02209595,財星彩券行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:45,000元,成立時間於1990-10-08登記設立,商業司營業登記狀態:歇業/撤銷 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
萬里區 ■ 金山區 ■ 板橋區 ■ 汐止區 ■ 深坑區 ■ 石碇區 ■ 瑞芳區 ■ 平溪區 ■ 雙溪區 ■ 貢寮區 ■ 新店區 ■ 坪林區 ■ 烏來區 ■ 永和區 ■ 中和區 ■ 土城區 ■ 三峽區 ■ 樹林區 ■ 鶯歌區 ■ 三重區 ■ 新莊區 ■ 泰山區 ■ 林口區 ■ 蘆洲區 ■ 五股區 ■ 八里區 ■ 淡水區 ■ 三芝區 ■ 石門區
財星彩券行經濟部商業司登記所營事業項目
代理經銷本國政府發行之彩券業務@@
同姓名董監事 吳麗珠 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳麗珠)吳麗珠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百麗新盛股份有限公司 | 統一編號: 27202079 |
吳麗珠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 麗遠不動產仲介經紀有限公司 | 統一編號: 90554240 |
吳麗珠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 台芸企業股份有限公司 | 統一編號: 02849522 |
吳麗珠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 錢塘實業股份有限公司 | 統一編號: 04894298 |
吳麗珠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 中小企業股份有限公司 | 統一編號: 05704823 |
吳麗珠 | 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
吳麗珠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 駿達工程企業有限公司 | 統一編號: 12308594 |
吳麗珠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900000 | 所代表法人: | 全城電業顧問有限公司 | 統一編號: 12454218 |
吳麗珠 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 向富股份有限公司 | 統一編號: 12477351 |
吳麗珠 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3655532 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 南陽保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12530314 |
吳麗珠職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百麗新盛股份有限公司 | 統一編號: 27202079 |
吳麗珠職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 麗遠不動產仲介經紀有限公司 | 統一編號: 90554240 |
吳麗珠職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 台芸企業股份有限公司 | 統一編號: 02849522 |
吳麗珠職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 錢塘實業股份有限公司 | 統一編號: 04894298 |
吳麗珠職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 中小企業股份有限公司 | 統一編號: 05704823 |
吳麗珠職稱: 副董事長 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
吳麗珠職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 駿達工程企業有限公司 | 統一編號: 12308594 |
吳麗珠職稱: 董事 | 持有股份數: 5900000 | 所代表法人: | 全城電業顧問有限公司 | 統一編號: 12454218 |
吳麗珠職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 向富股份有限公司 | 統一編號: 12477351 |
吳麗珠職稱: 董事長 | 持有股份數: 3655532 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 南陽保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12530314 |
[ 搜尋 吳麗珠 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 吳麗珠 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 吳麗珠)吳麗珠 | 公司名稱: 智聯企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 04942989 |
唐吳麗珠 | 公司名稱: 竹棻企業有限公司 | 到職日期: 0710913 | 統一編號: 43888344 |
吳麗珠公司名稱: 智聯企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 04942989 |
唐吳麗珠公司名稱: 竹棻企業有限公司 | 到職日期: 0710913 | 統一編號: 43888344 |
[ 搜尋 吳麗珠 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 吳麗珠 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳麗珠)財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會附設高雄市私立財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會居家式服務類長期照顧服務機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會附設高雄市私立財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會居家式服務類長期照顧服務機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照C據點 |
財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會附設高雄市私立財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會居家式服務類長期照顧服務機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照B據點 |
財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會附設高雄市私立財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會居家式服務類長期照顧服務機構 | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會附設高雄市私立財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會居家式服務類長期照顧服務機構 | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照C據點 |
財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會附設高雄市私立財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會居家式服務類長期照顧服務機構 | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照B據點 |
財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會附設高雄市私立財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會居家式服務類長期照顧服務機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會附設高雄市私立財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會居家式服務類長期照顧服務機構 | 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會附設高雄市私立財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會居家式服務類長期照顧服務機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會附設高雄市私立財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會居家式服務類長期照顧服務機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照C據點 |
財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會附設高雄市私立財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會居家式服務類長期照顧服務機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照B據點 |
財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會附設高雄市私立財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會居家式服務類長期照顧服務機構特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會附設高雄市私立財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會居家式服務類長期照顧服務機構特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照C據點 |
財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會附設高雄市私立財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會居家式服務類長期照顧服務機構特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照B據點 |
財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會附設高雄市私立財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會居家式服務類長期照顧服務機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會附設高雄市私立財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會居家式服務類長期照顧服務機構特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋 吳麗珠 開放資料... ]
財星彩券行的地圖
財星彩券行的地址位於
新北市三重區仁愛街365巷?0號?0樓開啟Google地圖視窗財星彩券行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
鴻陞實業行 統一編號: 02180443 | 胡金旺 | 核准設立 - 獨資 | 新北市三重區仁愛街255巷330號?0樓?0?0?0?0 |
嘉珍食品行 統一編號: 02181484 | 吳玉欽 | 核准設立 - 獨資 | 新北市三重區仁愛街125巷6號1樓 |
台政塑膠商行 統一編號: 02182527 | 汪政和 | 核准設立 - 獨資 | 新北市三重區仁愛街377巷25號?7樓 |
一元襪行 統一編號: 02183407 | 許清水 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 新北市三重區仁愛街283巷17號2樓 |
麗雅實業社 統一編號: 02183835 | 李春福 | 歇業 - 獨資 | 新北市三重區仁愛街600巷2弄6號3樓 |
健舜製模型企業社 統一編號: 02184010 | 張雙榮 | 歇業 - 獨資 | 新北市三重區仁愛街123之3號1樓 |
賜賢企業社 統一編號: 02184953 | 林進丁 | 核准設立 - 獨資 | 新北市三重區仁愛街397巷?07號3樓 |
南進企業社 統一編號: 02185159 | 林吳淑惠 | 歇業 - 獨資 | 新北市三重區仁愛街125巷32號1樓 |
君豐商號 統一編號: 02185849 | 林振蒃 | 歇業 - 獨資 | 新北市三重區仁愛街255巷?7?7號?0樓 |
鄭良薰自營計程車行 統一編號: 02185860 | 鄭良薰 | 核准設立 - 獨資 | 新北市三重區仁愛街55巷?060號?0樓 |
鴻陞實業行 統一編號: 02180443 | 負責人: 胡金旺 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
嘉珍食品行 統一編號: 02181484 | 負責人: 吳玉欽 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
台政塑膠商行 統一編號: 02182527 | 負責人: 汪政和 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
一元襪行 統一編號: 02183407 | 負責人: 許清水 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
麗雅實業社 統一編號: 02183835 | 負責人: 李春福 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
健舜製模型企業社 統一編號: 02184010 | 負責人: 張雙榮 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
賜賢企業社 統一編號: 02184953 | 負責人: 林進丁 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
南進企業社 統一編號: 02185159 | 負責人: 林吳淑惠 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
君豐商號 統一編號: 02185849 | 負責人: 林振蒃 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
鄭良薰自營計程車行 統一編號: 02185860 | 負責人: 鄭良薰 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 新北市三重區仁愛街 地址的商工登記... ]