啟舜行
啟舜行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 01872783 |
登記地址 | 新北市板橋區民族路151巷43號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新北市 板橋區 民族路 |
登記機關 | 新北市政府 |
設立日期 | 1986-03-10 |
變更日期 | 2002-01-04 |
資本額總額 | 30,000元 |
負責人或代表人 | 蔡月嬌 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
啟舜行的簡介
啟舜行位於新北市板橋區,營業登記地址:新北市板橋區民族路151巷43號,啟舜行的統一編號:01872783,啟舜行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:30,000元,成立時間於1986-03-10登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
萬里區 ■ 金山區 ■ 板橋區 ■ 汐止區 ■ 深坑區 ■ 石碇區 ■ 瑞芳區 ■ 平溪區 ■ 雙溪區 ■ 貢寮區 ■ 新店區 ■ 坪林區 ■ 烏來區 ■ 永和區 ■ 中和區 ■ 土城區 ■ 三峽區 ■ 樹林區 ■ 鶯歌區 ■ 三重區 ■ 新莊區 ■ 泰山區 ■ 林口區 ■ 蘆洲區 ■ 五股區 ■ 八里區 ■ 淡水區 ■ 三芝區 ■ 石門區
啟舜行經濟部商業司登記所營事業項目
各類五金材料及建築材料買賣(沙石,木材,磚除外)@@
同姓名董監事 蔡月嬌 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 9 筆) (或要: 董監事資料集 蔡月嬌)蔡月嬌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 252000 | 所代表法人: | 周盛證券股份有限公司 | 統一編號: 23113293 |
蔡月嬌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38 | 所代表法人: | 琦勝國際股份有限公司 | 統一編號: 23565471 |
蔡月嬌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 錩藝工業股份有限公司 | 統一編號: 23567098 |
蔡月嬌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 聯安紙器廠股份有限公司 | 統一編號: 52669910 |
葉蔡月嬌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 河發企業有限公司 | 統一編號: 59258482 |
蔡月嬌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 樺琪實業有限公司 | 統一編號: 76426596 |
蔡月嬌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 昌乾企業有限公司 | 統一編號: 86569761 |
彭蔡月嬌 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 金瑞祥鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 86774117 |
蔡月嬌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 先發科技股份有限公司 | 統一編號: 89353272 |
蔡月嬌職稱: 監察人 | 持有股份數: 252000 | 所代表法人: | 周盛證券股份有限公司 | 統一編號: 23113293 |
蔡月嬌職稱: 監察人 | 持有股份數: 38 | 所代表法人: | 琦勝國際股份有限公司 | 統一編號: 23565471 |
蔡月嬌職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 錩藝工業股份有限公司 | 統一編號: 23567098 |
蔡月嬌職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 聯安紙器廠股份有限公司 | 統一編號: 52669910 |
葉蔡月嬌職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 河發企業有限公司 | 統一編號: 59258482 |
蔡月嬌職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 樺琪實業有限公司 | 統一編號: 76426596 |
蔡月嬌職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 昌乾企業有限公司 | 統一編號: 86569761 |
彭蔡月嬌職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 金瑞祥鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 86774117 |
蔡月嬌職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 先發科技股份有限公司 | 統一編號: 89353272 |
[ 搜尋 蔡月嬌 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 蔡月嬌 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 蔡月嬌)蔡月嬌 | 事務所名稱: 蔡月嬌記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: | 事務所地址: 新北市中和區秀福里秀朗路3段50巷12弄4-2號 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0043號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
新北市蘆洲區福祿壽協會(社照C) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡月嬌 | 機構代碼: BF0200084 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市蘆洲區南港里永平街32巷69弄5號3樓 @ 長照ABC據點 |
新北市蘆洲區福祿壽協會(社照C) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡月嬌 | 機構代碼: BF0200084 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市蘆洲區南港里永平街32巷69弄5號3樓 @ 長照C據點 |
新北市蘆洲區福祿壽協會(社照C) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡月嬌 | 機構代碼: BF0200084 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市蘆洲區南港里永平街32巷69弄5號3樓 @ 長照B據點 |
新北市蘆洲區福祿壽協會(社照C) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190601 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡月嬌 | 機構代碼: BF0200084 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市蘆洲區南港里永平街32巷69弄5號3樓 @ 長照ABC據點 |
新北市蘆洲區福祿壽協會(社照C) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡月嬌 | 機構代碼: BF0200084 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市蘆洲區南港里永平街32巷69弄5號3樓 @ 長照ABC據點 |
澎湖區漁會水產品加工廠 | 主要產品: 082水產加工 | 統一編號: 96353001 | 工廠登記狀態: 生產中 | 澎湖縣馬公市東文里新營路553號 @ 登記工廠名錄 |
蔡月嬌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 252000 | 所代表法人: | 周盛證券股份有限公司 | 統一編號: 23113293 @ 董監事資料集 |
蔡月嬌事務所名稱: 蔡月嬌記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: | 事務所地址: 新北市中和區秀福里秀朗路3段50巷12弄4-2號 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0043號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
新北市蘆洲區福祿壽協會(社照C)特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡月嬌 | 機構代碼: BF0200084 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市蘆洲區南港里永平街32巷69弄5號3樓 @ 長照ABC據點 |
新北市蘆洲區福祿壽協會(社照C)特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡月嬌 | 機構代碼: BF0200084 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市蘆洲區南港里永平街32巷69弄5號3樓 @ 長照C據點 |
新北市蘆洲區福祿壽協會(社照C)特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡月嬌 | 機構代碼: BF0200084 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市蘆洲區南港里永平街32巷69弄5號3樓 @ 長照B據點 |
新北市蘆洲區福祿壽協會(社照C)特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190601 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡月嬌 | 機構代碼: BF0200084 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市蘆洲區南港里永平街32巷69弄5號3樓 @ 長照ABC據點 |
新北市蘆洲區福祿壽協會(社照C)特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡月嬌 | 機構代碼: BF0200084 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市蘆洲區南港里永平街32巷69弄5號3樓 @ 長照ABC據點 |
澎湖區漁會水產品加工廠主要產品: 082水產加工 | 統一編號: 96353001 | 工廠登記狀態: 生產中 | 澎湖縣馬公市東文里新營路553號 @ 登記工廠名錄 |
蔡月嬌職稱: 監察人 | 持有股份數: 252000 | 所代表法人: | 周盛證券股份有限公司 | 統一編號: 23113293 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 蔡月嬌 開放資料... ]
啟舜行的地圖
啟舜行的地址位於
新北市板橋區民族路151巷43號開啟Google地圖視窗啟舜行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
常好商店 統一編號: 01958389 | 周錦榮 | 歇業 - 獨資 | 新北市板橋區民族路247巷9弄25號1樓 |
建潘行 統一編號: 01959227 | 潘文卿 | 遷他縣市 - 獨資 | 新北市板橋區民族路222巷?03號?0樓 |
高平彫坊 統一編號: 01959417 | 范壽鵬 | 核准停業 - 獨資 | 新北市板橋區民族路?003號?0樓 |
元發水電行 統一編號: 01959660 | 林金發 | 核准設立 - 獨資 | 新北市板橋區民族路?029巷?7號?0樓 |
大巧府視聽行 統一編號: 01960940 | 李明琴 | 歇業 - 獨資 | 新北市板橋區民族路?007號?0樓 |
德旺刀模工藝社 統一編號: 01960977 | 謝德治 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 新北市板橋區民族路2?77巷9弄?02號?0樓 |
郭氏飲料社 統一編號: 02146086 | 郭于緁 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055239103) | 新北市板橋區民族路237號 |
晟富彩券行 統一編號: 02215739 | 周梅妹 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118150611) | 新北市板橋區民族路181號(1樓) |
彩賓彩券行 統一編號: 02219138 | 連文宗 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1025133839) | 新北市板橋區民族路157號 |
佰億發公益彩券 統一編號: 02229213 | 陳冠富 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 新北市板橋區民族路275號 |
常好商店 統一編號: 01958389 | 負責人: 周錦榮 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
建潘行 統一編號: 01959227 | 負責人: 潘文卿 | 狀態: 遷他縣市 - 獨資 |
高平彫坊 統一編號: 01959417 | 負責人: 范壽鵬 | 狀態: 核准停業 - 獨資 |
元發水電行 統一編號: 01959660 | 負責人: 林金發 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
大巧府視聽行 統一編號: 01960940 | 負責人: 李明琴 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
德旺刀模工藝社 統一編號: 01960977 | 負責人: 謝德治 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
郭氏飲料社 統一編號: 02146086 | 負責人: 郭于緁 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055239103) |
晟富彩券行 統一編號: 02215739 | 負責人: 周梅妹 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118150611) |
彩賓彩券行 統一編號: 02219138 | 負責人: 連文宗 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1025133839) |
佰億發公益彩券 統一編號: 02229213 | 負責人: 陳冠富 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 更多 新北市板橋區民族路 地址的商工登記... ]